EP3062401 - SYSTÈME DE RACCORDEMENT POUR CONNECTEUR [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 20.08.2021 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 11.09.2020 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 17.05.2020 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 19.01.2018 | Dernier événement Tooltip | 06.09.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MT | publié le 09.10.2024 [2024/41] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Amphenol - Air LB 2 rue Clement Ader ZAC de WE BP 42 08110 Carignan / FR | [2016/35] | Inventeur(s) | 01 /
WANSCHOOR, Anthony 4A rue des Cannes 08390 LE CHESNE / FR | 02 /
MONTET, Davy 2 rue au beurre 08160 Vendresse / FR | 03 /
NICOULEAU, Christian 14 Grande Rue 08140 POURU-SAINT-REMY / FR | 04 /
CAYZAC, Gaspard 22, rue de Lorraine 08370 Margut / FR | [2016/35] | Mandataire(s) | Casalonga Casalonga & Partners Bayerstraße 71/73 80335 München / DE | [2016/35] | Numéro de la demande, date de dépôt | 16156150.1 | 17.02.2016 | [2016/35] | Numéro de priorité, date | FR20150051619 | 25.02.2015 Format original publié: FR 1551619 | [2016/35] | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3062401 | Date: | 31.08.2016 | Langue: | FR | [2016/35] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3062401 | Date: | 14.10.2020 | Langue: | FR | [2020/42] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 22.06.2016 | Classification | IPC: | H01R13/629, H01R13/635 | [2016/35] | CPC: |
H01R13/62911 (EP,US);
H01R13/62922 (US);
H01R13/641 (US);
H01R13/658 (US);
H01R24/66 (US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/35] | Titre | Allemand: | VERBINDUNGSSYSTEM FÜR ANSCHLUSS | [2016/35] | Anglais: | CONNECTION SYSTEM FOR CONNECTOR | [2016/35] | Français: | SYSTÈME DE RACCORDEMENT POUR CONNECTEUR | [2016/35] | Procédure d'examen | 25.10.2016 | Requête en examen déposée [2016/48] | 20.12.2016 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 22.01.2018 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 05.06.2018 | Réponse à une notification de la division dexamen | 19.03.2020 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M02) | 26.03.2020 | Réponse à une notification de la division dexamen | 18.05.2020 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 02.09.2020 | Taxe de délivrance payée | 02.09.2020 | Taxe publication/d‘impression payée | 02.09.2020 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 15.07.2021 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2021/38] | Taxes payées | Taxe annuelle | 30.11.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 01.12.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 18.12.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 17.02.2016 | AL | 14.10.2020 | AT | 14.10.2020 | CY | 14.10.2020 | CZ | 14.10.2020 | DK | 14.10.2020 | EE | 14.10.2020 | ES | 14.10.2020 | FI | 14.10.2020 | HR | 14.10.2020 | IT | 14.10.2020 | LT | 14.10.2020 | LV | 14.10.2020 | MC | 14.10.2020 | MK | 14.10.2020 | MT | 14.10.2020 | NL | 14.10.2020 | PL | 14.10.2020 | RO | 14.10.2020 | RS | 14.10.2020 | SE | 14.10.2020 | SI | 14.10.2020 | SK | 14.10.2020 | SM | 14.10.2020 | TR | 14.10.2020 | BG | 14.01.2021 | NO | 14.01.2021 | GR | 15.01.2021 | IS | 14.02.2021 | PT | 15.02.2021 | IE | 17.02.2021 | LU | 17.02.2021 | BE | 28.02.2021 | CH | 28.02.2021 | LI | 28.02.2021 | [2024/41] |
Précédent [2024/29] | HU | 17.02.2016 | |
AL | 14.10.2020 | ||
AT | 14.10.2020 | ||
CY | 14.10.2020 | ||
CZ | 14.10.2020 | ||
DK | 14.10.2020 | ||
EE | 14.10.2020 | ||
ES | 14.10.2020 | ||
FI | 14.10.2020 | ||
HR | 14.10.2020 | ||
IT | 14.10.2020 | ||
LT | 14.10.2020 | ||
LV | 14.10.2020 | ||
MC | 14.10.2020 | ||
MK | 14.10.2020 | ||
NL | 14.10.2020 | ||
PL | 14.10.2020 | ||
RO | 14.10.2020 | ||
RS | 14.10.2020 | ||
SE | 14.10.2020 | ||
SI | 14.10.2020 | ||
SK | 14.10.2020 | ||
SM | 14.10.2020 | ||
TR | 14.10.2020 | ||
BG | 14.01.2021 | ||
NO | 14.01.2021 | ||
GR | 15.01.2021 | ||
IS | 14.02.2021 | ||
PT | 15.02.2021 | ||
IE | 17.02.2021 | ||
LU | 17.02.2021 | ||
BE | 28.02.2021 | ||
CH | 28.02.2021 | ||
LI | 28.02.2021 | ||
Précédent [2024/22] | HU | 17.02.2016 | |
AL | 14.10.2020 | ||
AT | 14.10.2020 | ||
CY | 14.10.2020 | ||
CZ | 14.10.2020 | ||
DK | 14.10.2020 | ||
EE | 14.10.2020 | ||
ES | 14.10.2020 | ||
FI | 14.10.2020 | ||
HR | 14.10.2020 | ||
IT | 14.10.2020 | ||
LT | 14.10.2020 | ||
LV | 14.10.2020 | ||
MC | 14.10.2020 | ||
MK | 14.10.2020 | ||
NL | 14.10.2020 | ||
PL | 14.10.2020 | ||
RO | 14.10.2020 | ||
RS | 14.10.2020 | ||
SE | 14.10.2020 | ||
SI | 14.10.2020 | ||
SK | 14.10.2020 | ||
SM | 14.10.2020 | ||
BG | 14.01.2021 | ||
NO | 14.01.2021 | ||
GR | 15.01.2021 | ||
IS | 14.02.2021 | ||
PT | 15.02.2021 | ||
IE | 17.02.2021 | ||
LU | 17.02.2021 | ||
BE | 28.02.2021 | ||
CH | 28.02.2021 | ||
LI | 28.02.2021 | ||
Précédent [2023/30] | HU | 17.02.2016 | |
AL | 14.10.2020 | ||
AT | 14.10.2020 | ||
CY | 14.10.2020 | ||
CZ | 14.10.2020 | ||
DK | 14.10.2020 | ||
EE | 14.10.2020 | ||
ES | 14.10.2020 | ||
FI | 14.10.2020 | ||
HR | 14.10.2020 | ||
IT | 14.10.2020 | ||
LT | 14.10.2020 | ||
LV | 14.10.2020 | ||
MC | 14.10.2020 | ||
NL | 14.10.2020 | ||
PL | 14.10.2020 | ||
RO | 14.10.2020 | ||
RS | 14.10.2020 | ||
SE | 14.10.2020 | ||
SI | 14.10.2020 | ||
SK | 14.10.2020 | ||
SM | 14.10.2020 | ||
BG | 14.01.2021 | ||
NO | 14.01.2021 | ||
GR | 15.01.2021 | ||
IS | 14.02.2021 | ||
PT | 15.02.2021 | ||
IE | 17.02.2021 | ||
LU | 17.02.2021 | ||
BE | 28.02.2021 | ||
CH | 28.02.2021 | ||
LI | 28.02.2021 | ||
Précédent [2023/27] | HU | 17.02.2016 | |
AL | 14.10.2020 | ||
AT | 14.10.2020 | ||
CZ | 14.10.2020 | ||
DK | 14.10.2020 | ||
EE | 14.10.2020 | ||
ES | 14.10.2020 | ||
FI | 14.10.2020 | ||
HR | 14.10.2020 | ||
IT | 14.10.2020 | ||
LT | 14.10.2020 | ||
LV | 14.10.2020 | ||
MC | 14.10.2020 | ||
NL | 14.10.2020 | ||
PL | 14.10.2020 | ||
RO | 14.10.2020 | ||
RS | 14.10.2020 | ||
SE | 14.10.2020 | ||
SI | 14.10.2020 | ||
SK | 14.10.2020 | ||
SM | 14.10.2020 | ||
BG | 14.01.2021 | ||
NO | 14.01.2021 | ||
GR | 15.01.2021 | ||
IS | 14.02.2021 | ||
PT | 15.02.2021 | ||
IE | 17.02.2021 | ||
LU | 17.02.2021 | ||
BE | 28.02.2021 | ||
CH | 28.02.2021 | ||
LI | 28.02.2021 | ||
Précédent [2022/34] | AL | 14.10.2020 | |
AT | 14.10.2020 | ||
CZ | 14.10.2020 | ||
DK | 14.10.2020 | ||
EE | 14.10.2020 | ||
ES | 14.10.2020 | ||
FI | 14.10.2020 | ||
HR | 14.10.2020 | ||
IT | 14.10.2020 | ||
LT | 14.10.2020 | ||
LV | 14.10.2020 | ||
MC | 14.10.2020 | ||
NL | 14.10.2020 | ||
PL | 14.10.2020 | ||
RO | 14.10.2020 | ||
RS | 14.10.2020 | ||
SE | 14.10.2020 | ||
SI | 14.10.2020 | ||
SK | 14.10.2020 | ||
SM | 14.10.2020 | ||
BG | 14.01.2021 | ||
NO | 14.01.2021 | ||
GR | 15.01.2021 | ||
IS | 14.02.2021 | ||
PT | 15.02.2021 | ||
IE | 17.02.2021 | ||
LU | 17.02.2021 | ||
BE | 28.02.2021 | ||
CH | 28.02.2021 | ||
LI | 28.02.2021 | ||
Précédent [2022/23] | AL | 14.10.2020 | |
AT | 14.10.2020 | ||
CZ | 14.10.2020 | ||
DK | 14.10.2020 | ||
EE | 14.10.2020 | ||
ES | 14.10.2020 | ||
FI | 14.10.2020 | ||
HR | 14.10.2020 | ||
IT | 14.10.2020 | ||
LT | 14.10.2020 | ||
LV | 14.10.2020 | ||
MC | 14.10.2020 | ||
NL | 14.10.2020 | ||
PL | 14.10.2020 | ||
RO | 14.10.2020 | ||
RS | 14.10.2020 | ||
SE | 14.10.2020 | ||
SI | 14.10.2020 | ||
SK | 14.10.2020 | ||
SM | 14.10.2020 | ||
BG | 14.01.2021 | ||
NO | 14.01.2021 | ||
GR | 15.01.2021 | ||
IS | 14.02.2021 | ||
PT | 15.02.2021 | ||
IE | 17.02.2021 | ||
LU | 17.02.2021 | ||
CH | 28.02.2021 | ||
LI | 28.02.2021 | ||
Précédent [2022/10] | AL | 14.10.2020 | |
AT | 14.10.2020 | ||
CZ | 14.10.2020 | ||
DK | 14.10.2020 | ||
EE | 14.10.2020 | ||
ES | 14.10.2020 | ||
FI | 14.10.2020 | ||
HR | 14.10.2020 | ||
IT | 14.10.2020 | ||
LT | 14.10.2020 | ||
LV | 14.10.2020 | ||
MC | 14.10.2020 | ||
NL | 14.10.2020 | ||
PL | 14.10.2020 | ||
RO | 14.10.2020 | ||
RS | 14.10.2020 | ||
SE | 14.10.2020 | ||
SI | 14.10.2020 | ||
SK | 14.10.2020 | ||
SM | 14.10.2020 | ||
BG | 14.01.2021 | ||
NO | 14.01.2021 | ||
GR | 15.01.2021 | ||
PT | 15.02.2021 | ||
IE | 17.02.2021 | ||
LU | 17.02.2021 | ||
CH | 28.02.2021 | ||
LI | 28.02.2021 | ||
Précédent [2022/07] | AL | 14.10.2020 | |
AT | 14.10.2020 | ||
CZ | 14.10.2020 | ||
DK | 14.10.2020 | ||
EE | 14.10.2020 | ||
ES | 14.10.2020 | ||
FI | 14.10.2020 | ||
HR | 14.10.2020 | ||
IT | 14.10.2020 | ||
LT | 14.10.2020 | ||
LV | 14.10.2020 | ||
MC | 14.10.2020 | ||
NL | 14.10.2020 | ||
PL | 14.10.2020 | ||
RO | 14.10.2020 | ||
RS | 14.10.2020 | ||
SE | 14.10.2020 | ||
SI | 14.10.2020 | ||
SK | 14.10.2020 | ||
SM | 14.10.2020 | ||
BG | 14.01.2021 | ||
NO | 14.01.2021 | ||
GR | 15.01.2021 | ||
IS | 14.02.2021 | ||
PT | 15.02.2021 | ||
IE | 17.02.2021 | ||
LU | 17.02.2021 | ||
CH | 28.02.2021 | ||
LI | 28.02.2021 | ||
Précédent [2021/50] | AL | 14.10.2020 | |
AT | 14.10.2020 | ||
CZ | 14.10.2020 | ||
DK | 14.10.2020 | ||
EE | 14.10.2020 | ||
ES | 14.10.2020 | ||
FI | 14.10.2020 | ||
HR | 14.10.2020 | ||
IT | 14.10.2020 | ||
LT | 14.10.2020 | ||
LV | 14.10.2020 | ||
MC | 14.10.2020 | ||
NL | 14.10.2020 | ||
PL | 14.10.2020 | ||
RO | 14.10.2020 | ||
RS | 14.10.2020 | ||
SE | 14.10.2020 | ||
SI | 14.10.2020 | ||
SK | 14.10.2020 | ||
SM | 14.10.2020 | ||
BG | 14.01.2021 | ||
NO | 14.01.2021 | ||
GR | 15.01.2021 | ||
IS | 14.02.2021 | ||
PT | 15.02.2021 | ||
LU | 17.02.2021 | ||
CH | 28.02.2021 | ||
LI | 28.02.2021 | ||
Précédent [2021/48] | AL | 14.10.2020 | |
AT | 14.10.2020 | ||
CZ | 14.10.2020 | ||
DK | 14.10.2020 | ||
EE | 14.10.2020 | ||
ES | 14.10.2020 | ||
FI | 14.10.2020 | ||
HR | 14.10.2020 | ||
IT | 14.10.2020 | ||
LT | 14.10.2020 | ||
LV | 14.10.2020 | ||
MC | 14.10.2020 | ||
NL | 14.10.2020 | ||
PL | 14.10.2020 | ||
RO | 14.10.2020 | ||
RS | 14.10.2020 | ||
SE | 14.10.2020 | ||
SK | 14.10.2020 | ||
SM | 14.10.2020 | ||
BG | 14.01.2021 | ||
NO | 14.01.2021 | ||
GR | 15.01.2021 | ||
IS | 14.02.2021 | ||
PT | 15.02.2021 | ||
LU | 17.02.2021 | ||
CH | 28.02.2021 | ||
LI | 28.02.2021 | ||
Précédent [2021/47] | AL | 14.10.2020 | |
AT | 14.10.2020 | ||
CZ | 14.10.2020 | ||
DK | 14.10.2020 | ||
EE | 14.10.2020 | ||
ES | 14.10.2020 | ||
FI | 14.10.2020 | ||
HR | 14.10.2020 | ||
LT | 14.10.2020 | ||
LV | 14.10.2020 | ||
MC | 14.10.2020 | ||
NL | 14.10.2020 | ||
PL | 14.10.2020 | ||
RO | 14.10.2020 | ||
RS | 14.10.2020 | ||
SE | 14.10.2020 | ||
SK | 14.10.2020 | ||
SM | 14.10.2020 | ||
BG | 14.01.2021 | ||
NO | 14.01.2021 | ||
GR | 15.01.2021 | ||
IS | 14.02.2021 | ||
PT | 15.02.2021 | ||
LU | 17.02.2021 | ||
CH | 28.02.2021 | ||
LI | 28.02.2021 | ||
Précédent [2021/45] | AL | 14.10.2020 | |
AT | 14.10.2020 | ||
CZ | 14.10.2020 | ||
DK | 14.10.2020 | ||
EE | 14.10.2020 | ||
ES | 14.10.2020 | ||
FI | 14.10.2020 | ||
HR | 14.10.2020 | ||
LT | 14.10.2020 | ||
LV | 14.10.2020 | ||
MC | 14.10.2020 | ||
NL | 14.10.2020 | ||
PL | 14.10.2020 | ||
RO | 14.10.2020 | ||
RS | 14.10.2020 | ||
SE | 14.10.2020 | ||
SK | 14.10.2020 | ||
SM | 14.10.2020 | ||
BG | 14.01.2021 | ||
NO | 14.01.2021 | ||
GR | 15.01.2021 | ||
IS | 14.02.2021 | ||
PT | 15.02.2021 | ||
Précédent [2021/41] | AT | 14.10.2020 | |
CZ | 14.10.2020 | ||
DK | 14.10.2020 | ||
EE | 14.10.2020 | ||
ES | 14.10.2020 | ||
FI | 14.10.2020 | ||
HR | 14.10.2020 | ||
LT | 14.10.2020 | ||
LV | 14.10.2020 | ||
MC | 14.10.2020 | ||
NL | 14.10.2020 | ||
PL | 14.10.2020 | ||
RO | 14.10.2020 | ||
RS | 14.10.2020 | ||
SE | 14.10.2020 | ||
SK | 14.10.2020 | ||
SM | 14.10.2020 | ||
BG | 14.01.2021 | ||
NO | 14.01.2021 | ||
GR | 15.01.2021 | ||
IS | 14.02.2021 | ||
PT | 15.02.2021 | ||
Précédent [2021/37] | AT | 14.10.2020 | |
CZ | 14.10.2020 | ||
DK | 14.10.2020 | ||
EE | 14.10.2020 | ||
ES | 14.10.2020 | ||
FI | 14.10.2020 | ||
HR | 14.10.2020 | ||
LT | 14.10.2020 | ||
LV | 14.10.2020 | ||
NL | 14.10.2020 | ||
PL | 14.10.2020 | ||
RO | 14.10.2020 | ||
RS | 14.10.2020 | ||
SE | 14.10.2020 | ||
SK | 14.10.2020 | ||
SM | 14.10.2020 | ||
BG | 14.01.2021 | ||
NO | 14.01.2021 | ||
GR | 15.01.2021 | ||
IS | 14.02.2021 | ||
PT | 15.02.2021 | ||
Précédent [2021/36] | AT | 14.10.2020 | |
CZ | 14.10.2020 | ||
EE | 14.10.2020 | ||
ES | 14.10.2020 | ||
FI | 14.10.2020 | ||
HR | 14.10.2020 | ||
LT | 14.10.2020 | ||
LV | 14.10.2020 | ||
NL | 14.10.2020 | ||
PL | 14.10.2020 | ||
RO | 14.10.2020 | ||
RS | 14.10.2020 | ||
SE | 14.10.2020 | ||
SK | 14.10.2020 | ||
SM | 14.10.2020 | ||
BG | 14.01.2021 | ||
NO | 14.01.2021 | ||
GR | 15.01.2021 | ||
IS | 14.02.2021 | ||
PT | 15.02.2021 | ||
Précédent [2021/35] | AT | 14.10.2020 | |
CZ | 14.10.2020 | ||
ES | 14.10.2020 | ||
FI | 14.10.2020 | ||
HR | 14.10.2020 | ||
LT | 14.10.2020 | ||
LV | 14.10.2020 | ||
NL | 14.10.2020 | ||
PL | 14.10.2020 | ||
RO | 14.10.2020 | ||
RS | 14.10.2020 | ||
SE | 14.10.2020 | ||
SK | 14.10.2020 | ||
SM | 14.10.2020 | ||
BG | 14.01.2021 | ||
NO | 14.01.2021 | ||
GR | 15.01.2021 | ||
IS | 14.02.2021 | ||
PT | 15.02.2021 | ||
Précédent [2021/34] | AT | 14.10.2020 | |
CZ | 14.10.2020 | ||
ES | 14.10.2020 | ||
FI | 14.10.2020 | ||
HR | 14.10.2020 | ||
LT | 14.10.2020 | ||
LV | 14.10.2020 | ||
NL | 14.10.2020 | ||
PL | 14.10.2020 | ||
RS | 14.10.2020 | ||
SE | 14.10.2020 | ||
SM | 14.10.2020 | ||
BG | 14.01.2021 | ||
NO | 14.01.2021 | ||
GR | 15.01.2021 | ||
IS | 14.02.2021 | ||
PT | 15.02.2021 | ||
Précédent [2021/33] | AT | 14.10.2020 | |
ES | 14.10.2020 | ||
FI | 14.10.2020 | ||
HR | 14.10.2020 | ||
LT | 14.10.2020 | ||
LV | 14.10.2020 | ||
NL | 14.10.2020 | ||
PL | 14.10.2020 | ||
RS | 14.10.2020 | ||
SE | 14.10.2020 | ||
SM | 14.10.2020 | ||
BG | 14.01.2021 | ||
NO | 14.01.2021 | ||
GR | 15.01.2021 | ||
IS | 14.02.2021 | ||
PT | 15.02.2021 | ||
Précédent [2021/32] | AT | 14.10.2020 | |
ES | 14.10.2020 | ||
FI | 14.10.2020 | ||
HR | 14.10.2020 | ||
LV | 14.10.2020 | ||
NL | 14.10.2020 | ||
PL | 14.10.2020 | ||
RS | 14.10.2020 | ||
SE | 14.10.2020 | ||
SM | 14.10.2020 | ||
BG | 14.01.2021 | ||
NO | 14.01.2021 | ||
GR | 15.01.2021 | ||
IS | 14.02.2021 | ||
PT | 15.02.2021 | ||
Précédent [2021/28] | AT | 14.10.2020 | |
ES | 14.10.2020 | ||
FI | 14.10.2020 | ||
HR | 14.10.2020 | ||
LV | 14.10.2020 | ||
NL | 14.10.2020 | ||
PL | 14.10.2020 | ||
RS | 14.10.2020 | ||
SE | 14.10.2020 | ||
BG | 14.01.2021 | ||
NO | 14.01.2021 | ||
GR | 15.01.2021 | ||
IS | 14.02.2021 | ||
PT | 15.02.2021 | ||
Précédent [2021/25] | AT | 14.10.2020 | |
ES | 14.10.2020 | ||
FI | 14.10.2020 | ||
LV | 14.10.2020 | ||
NL | 14.10.2020 | ||
PL | 14.10.2020 | ||
RS | 14.10.2020 | ||
SE | 14.10.2020 | ||
BG | 14.01.2021 | ||
NO | 14.01.2021 | ||
GR | 15.01.2021 | ||
IS | 14.02.2021 | ||
PT | 15.02.2021 | ||
Précédent [2021/23] | AT | 14.10.2020 | |
FI | 14.10.2020 | ||
LV | 14.10.2020 | ||
NL | 14.10.2020 | ||
RS | 14.10.2020 | ||
SE | 14.10.2020 | ||
BG | 14.01.2021 | ||
NO | 14.01.2021 | ||
GR | 15.01.2021 | ||
PT | 15.02.2021 | ||
Précédent [2021/22] | FI | 14.10.2020 | |
NL | 14.10.2020 | ||
RS | 14.10.2020 | ||
NO | 14.01.2021 | ||
PT | 15.02.2021 | ||
Précédent [2021/21] | FI | 14.10.2020 | |
NL | 14.10.2020 | ||
PT | 15.02.2021 | ||
Précédent [2021/20] | FI | 14.10.2020 | Citations: | Recherche | [YA]EP0625809 (FRAMATOME CONNECTORS INT [FR]) [Y] 7 * column 4, lines 15-29; figures 1-3 * [A] 1-5; | [YA]EP0942491 (WHITAKER CORP [US]) [Y] 8 * paragraphs [0017] - [0021] - [0 25] - [0027]; figures 1-3 *[A] 1-5; | [Y]DE19837896 (DELPHI AUTOMOTIVE SYSTEMS GMBH [DE]) [Y] 1-9 * colonne 3, lignes 41-68, colonne 4, lignes 1-63;; figure 1 *; | [Y]US2004002240 (KONDA KAZUMOTO [JP]) [Y] 1-9 * paragraphs [0030] - [0041]; figures 1-4 * |