EP3046251 - CONVERTISSEUR MULTISORTIE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 12.04.2019 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 04.05.2018 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 12.12.2017 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 18.04.2017 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 03.02.2017 | Dernier événement Tooltip | 19.06.2020 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): HU | publié le 22.07.2020 [2020/30] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Power Concepts NZ Ltd 56 Robbies Road Shelly Park 2014 Manukau / NZ | [N/P] |
Précédent [2016/29] | Pour tous les Etats désignés Power Concepts NZ Limited 56 Robbies Road Shelly Park 2014 Manukau / NZ | Inventeur(s) | 01 /
FOTHERBY, Christopher William 56 Robbies Road Shelly Park 2014 Manukau / NZ | [2016/29] | Mandataire(s) | Norris, Timothy Sweyn Basck 50 - 60 Station Road Cambridge CB1 2JH / GB | [N/P] |
Précédent [2016/29] | Gill Jennings & Every LLP The Broadgate Tower 20 Primrose Street London EC2A 2ES / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 16157080.9 | 13.06.2008 | [2016/29] | Numéro de priorité, date | NZ20070556441 | 09.07.2007 Format original publié: NZ 55644107 | [2016/29] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP3046251 | Date: | 20.07.2016 | Langue: | EN | [2016/29] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP3046251 | Date: | 27.07.2016 | Langue: | EN | [2016/30] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3046251 | Date: | 06.06.2018 | Langue: | EN | [2018/23] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 24.06.2016 | Classification | IPC: | H02P27/08, H02M1/12, H02M1/14, H02M1/44, H02M7/797, H02M7/48, H02M7/493, H02J1/10, H02J3/34, H02P5/74, H02P23/00, H02M1/32 | [2016/30] | CPC: |
H02M7/48 (EP,US);
H02J3/007 (EP,US);
H02J3/34 (US);
H02M1/126 (EP,US);
H02M1/14 (EP,US);
H02M1/44 (EP,US);
H02M7/4807 (EP,US);
H02M7/493 (EP,US);
H02M7/797 (EP,US);
H02P23/00 (US);
H02P27/08 (EP,US);
H02P5/74 (US);
|
Précédent IPC [2016/29] | H02P27/08, H02M1/12, H02M1/14, H02M1/44, H02M7/797, H02M7/48, H02M7/493, H02J1/10, H02J3/34, H02P5/74, H02P23/00 | Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2017/10] |
Précédent [2016/29] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Titre | Allemand: | WECHSELRICHTER MIT MEHRFACHAUSGANG | [2016/29] | Anglais: | MULTI OUTPUT INVERTER | [2016/29] | Français: | CONVERTISSEUR MULTISORTIE | [2016/29] | Procédure d'examen | 24.02.2016 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 27.01.2017 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 27.01.2017 | Requête en examen déposée [2017/10] | 13.04.2017 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 11.10.2017 | Réponse à une notification de la division dexamen | 13.12.2017 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 10.04.2018 | Taxe de délivrance payée | 10.04.2018 | Taxe publication/d‘impression payée | 10.04.2018 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) initiale(s) Tooltip | EP08779118.2 / EP2171837 | Opposition(s) | 07.03.2019 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2019/20] | Taxes payées | Taxe annuelle | 24.02.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 24.02.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 24.02.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 24.02.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 24.02.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 24.02.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 28.06.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 29.06.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 10 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 13.06.2008 | AT | 06.06.2018 | CY | 06.06.2018 | CZ | 06.06.2018 | DK | 06.06.2018 | EE | 06.06.2018 | ES | 06.06.2018 | FI | 06.06.2018 | HR | 06.06.2018 | LT | 06.06.2018 | LV | 06.06.2018 | MC | 06.06.2018 | PL | 06.06.2018 | PT | 06.06.2018 | RO | 06.06.2018 | SE | 06.06.2018 | SI | 06.06.2018 | SK | 06.06.2018 | TR | 06.06.2018 | IE | 13.06.2018 | LU | 13.06.2018 | MT | 13.06.2018 | BE | 30.06.2018 | CH | 30.06.2018 | LI | 30.06.2018 | BG | 06.09.2018 | NO | 06.09.2018 | GR | 07.09.2018 | IS | 06.10.2018 | [2020/30] |
Précédent [2020/28] | AT | 06.06.2018 | |
CY | 06.06.2018 | ||
CZ | 06.06.2018 | ||
DK | 06.06.2018 | ||
EE | 06.06.2018 | ||
ES | 06.06.2018 | ||
FI | 06.06.2018 | ||
HR | 06.06.2018 | ||
LT | 06.06.2018 | ||
LV | 06.06.2018 | ||
MC | 06.06.2018 | ||
PL | 06.06.2018 | ||
PT | 06.06.2018 | ||
RO | 06.06.2018 | ||
SE | 06.06.2018 | ||
SI | 06.06.2018 | ||
SK | 06.06.2018 | ||
TR | 06.06.2018 | ||
IE | 13.06.2018 | ||
LU | 13.06.2018 | ||
MT | 13.06.2018 | ||
BE | 30.06.2018 | ||
CH | 30.06.2018 | ||
LI | 30.06.2018 | ||
BG | 06.09.2018 | ||
NO | 06.09.2018 | ||
GR | 07.09.2018 | ||
IS | 06.10.2018 | ||
Précédent [2020/16] | AT | 06.06.2018 | |
CY | 06.06.2018 | ||
CZ | 06.06.2018 | ||
DK | 06.06.2018 | ||
EE | 06.06.2018 | ||
ES | 06.06.2018 | ||
FI | 06.06.2018 | ||
HR | 06.06.2018 | ||
LT | 06.06.2018 | ||
LV | 06.06.2018 | ||
MC | 06.06.2018 | ||
PL | 06.06.2018 | ||
RO | 06.06.2018 | ||
SE | 06.06.2018 | ||
SI | 06.06.2018 | ||
SK | 06.06.2018 | ||
TR | 06.06.2018 | ||
IE | 13.06.2018 | ||
LU | 13.06.2018 | ||
MT | 13.06.2018 | ||
BE | 30.06.2018 | ||
CH | 30.06.2018 | ||
LI | 30.06.2018 | ||
BG | 06.09.2018 | ||
NO | 06.09.2018 | ||
GR | 07.09.2018 | ||
IS | 06.10.2018 | ||
Précédent [2020/08] | AT | 06.06.2018 | |
CY | 06.06.2018 | ||
CZ | 06.06.2018 | ||
DK | 06.06.2018 | ||
EE | 06.06.2018 | ||
ES | 06.06.2018 | ||
FI | 06.06.2018 | ||
HR | 06.06.2018 | ||
LT | 06.06.2018 | ||
LV | 06.06.2018 | ||
MC | 06.06.2018 | ||
PL | 06.06.2018 | ||
RO | 06.06.2018 | ||
SE | 06.06.2018 | ||
SI | 06.06.2018 | ||
SK | 06.06.2018 | ||
IE | 13.06.2018 | ||
LU | 13.06.2018 | ||
MT | 13.06.2018 | ||
BE | 30.06.2018 | ||
CH | 30.06.2018 | ||
LI | 30.06.2018 | ||
BG | 06.09.2018 | ||
NO | 06.09.2018 | ||
GR | 07.09.2018 | ||
IS | 06.10.2018 | ||
Précédent [2019/26] | AT | 06.06.2018 | |
CY | 06.06.2018 | ||
CZ | 06.06.2018 | ||
DK | 06.06.2018 | ||
EE | 06.06.2018 | ||
ES | 06.06.2018 | ||
FI | 06.06.2018 | ||
HR | 06.06.2018 | ||
LT | 06.06.2018 | ||
LV | 06.06.2018 | ||
MC | 06.06.2018 | ||
PL | 06.06.2018 | ||
RO | 06.06.2018 | ||
SE | 06.06.2018 | ||
SI | 06.06.2018 | ||
SK | 06.06.2018 | ||
IE | 13.06.2018 | ||
LU | 13.06.2018 | ||
BE | 30.06.2018 | ||
CH | 30.06.2018 | ||
LI | 30.06.2018 | ||
BG | 06.09.2018 | ||
NO | 06.09.2018 | ||
GR | 07.09.2018 | ||
IS | 06.10.2018 | ||
Précédent [2019/24] | AT | 06.06.2018 | |
CY | 06.06.2018 | ||
CZ | 06.06.2018 | ||
EE | 06.06.2018 | ||
ES | 06.06.2018 | ||
FI | 06.06.2018 | ||
HR | 06.06.2018 | ||
LT | 06.06.2018 | ||
LV | 06.06.2018 | ||
MC | 06.06.2018 | ||
PL | 06.06.2018 | ||
RO | 06.06.2018 | ||
SE | 06.06.2018 | ||
SK | 06.06.2018 | ||
IE | 13.06.2018 | ||
LU | 13.06.2018 | ||
BE | 30.06.2018 | ||
CH | 30.06.2018 | ||
LI | 30.06.2018 | ||
BG | 06.09.2018 | ||
NO | 06.09.2018 | ||
GR | 07.09.2018 | ||
IS | 06.10.2018 | ||
Précédent [2019/21] | AT | 06.06.2018 | |
CY | 06.06.2018 | ||
CZ | 06.06.2018 | ||
EE | 06.06.2018 | ||
ES | 06.06.2018 | ||
FI | 06.06.2018 | ||
HR | 06.06.2018 | ||
LT | 06.06.2018 | ||
LV | 06.06.2018 | ||
MC | 06.06.2018 | ||
PL | 06.06.2018 | ||
RO | 06.06.2018 | ||
SE | 06.06.2018 | ||
SK | 06.06.2018 | ||
IE | 13.06.2018 | ||
LU | 13.06.2018 | ||
CH | 30.06.2018 | ||
LI | 30.06.2018 | ||
BG | 06.09.2018 | ||
NO | 06.09.2018 | ||
GR | 07.09.2018 | ||
IS | 06.10.2018 | ||
Précédent [2019/19] | AT | 06.06.2018 | |
CY | 06.06.2018 | ||
CZ | 06.06.2018 | ||
EE | 06.06.2018 | ||
ES | 06.06.2018 | ||
FI | 06.06.2018 | ||
HR | 06.06.2018 | ||
LT | 06.06.2018 | ||
LV | 06.06.2018 | ||
MC | 06.06.2018 | ||
PL | 06.06.2018 | ||
RO | 06.06.2018 | ||
SE | 06.06.2018 | ||
SK | 06.06.2018 | ||
IE | 13.06.2018 | ||
LU | 13.06.2018 | ||
BG | 06.09.2018 | ||
NO | 06.09.2018 | ||
GR | 07.09.2018 | ||
IS | 06.10.2018 | ||
Précédent [2019/17] | AT | 06.06.2018 | |
CY | 06.06.2018 | ||
CZ | 06.06.2018 | ||
EE | 06.06.2018 | ||
ES | 06.06.2018 | ||
FI | 06.06.2018 | ||
HR | 06.06.2018 | ||
LT | 06.06.2018 | ||
LV | 06.06.2018 | ||
MC | 06.06.2018 | ||
PL | 06.06.2018 | ||
RO | 06.06.2018 | ||
SE | 06.06.2018 | ||
SK | 06.06.2018 | ||
LU | 13.06.2018 | ||
BG | 06.09.2018 | ||
NO | 06.09.2018 | ||
GR | 07.09.2018 | ||
IS | 06.10.2018 | ||
Précédent [2019/15] | AT | 06.06.2018 | |
CY | 06.06.2018 | ||
CZ | 06.06.2018 | ||
EE | 06.06.2018 | ||
ES | 06.06.2018 | ||
FI | 06.06.2018 | ||
HR | 06.06.2018 | ||
LT | 06.06.2018 | ||
LV | 06.06.2018 | ||
MC | 06.06.2018 | ||
PL | 06.06.2018 | ||
RO | 06.06.2018 | ||
SE | 06.06.2018 | ||
SK | 06.06.2018 | ||
BG | 06.09.2018 | ||
NO | 06.09.2018 | ||
GR | 07.09.2018 | ||
IS | 06.10.2018 | ||
Précédent [2019/10] | AT | 06.06.2018 | |
CY | 06.06.2018 | ||
CZ | 06.06.2018 | ||
EE | 06.06.2018 | ||
ES | 06.06.2018 | ||
FI | 06.06.2018 | ||
HR | 06.06.2018 | ||
LT | 06.06.2018 | ||
LV | 06.06.2018 | ||
PL | 06.06.2018 | ||
RO | 06.06.2018 | ||
SE | 06.06.2018 | ||
SK | 06.06.2018 | ||
BG | 06.09.2018 | ||
NO | 06.09.2018 | ||
GR | 07.09.2018 | ||
IS | 06.10.2018 | ||
Précédent [2019/09] | CY | 06.06.2018 | |
EE | 06.06.2018 | ||
ES | 06.06.2018 | ||
FI | 06.06.2018 | ||
HR | 06.06.2018 | ||
LT | 06.06.2018 | ||
LV | 06.06.2018 | ||
SE | 06.06.2018 | ||
BG | 06.09.2018 | ||
NO | 06.09.2018 | ||
GR | 07.09.2018 | ||
IS | 06.10.2018 | ||
Précédent [2019/08] | CY | 06.06.2018 | |
ES | 06.06.2018 | ||
FI | 06.06.2018 | ||
HR | 06.06.2018 | ||
LT | 06.06.2018 | ||
LV | 06.06.2018 | ||
SE | 06.06.2018 | ||
BG | 06.09.2018 | ||
NO | 06.09.2018 | ||
GR | 07.09.2018 | ||
IS | 06.10.2018 | ||
Précédent [2018/52] | CY | 06.06.2018 | |
ES | 06.06.2018 | ||
FI | 06.06.2018 | ||
HR | 06.06.2018 | ||
LT | 06.06.2018 | ||
LV | 06.06.2018 | ||
SE | 06.06.2018 | ||
BG | 06.09.2018 | ||
NO | 06.09.2018 | ||
GR | 07.09.2018 | ||
Précédent [2018/51] | CY | 06.06.2018 | |
ES | 06.06.2018 | ||
FI | 06.06.2018 | ||
HR | 06.06.2018 | ||
LT | 06.06.2018 | ||
LV | 06.06.2018 | ||
SE | 06.06.2018 | ||
BG | 06.09.2018 | ||
NO | 06.09.2018 | ||
Précédent [2018/50] | CY | 06.06.2018 | |
ES | 06.06.2018 | ||
FI | 06.06.2018 | ||
HR | 06.06.2018 | ||
LT | 06.06.2018 | ||
SE | 06.06.2018 | ||
BG | 06.09.2018 | ||
NO | 06.09.2018 | ||
Précédent [2018/49] | CY | 06.06.2018 | |
ES | 06.06.2018 | ||
FI | 06.06.2018 | ||
LT | 06.06.2018 | ||
SE | 06.06.2018 | ||
BG | 06.09.2018 | ||
NO | 06.09.2018 | ||
Précédent [2018/47] | ES | 06.06.2018 | |
FI | 06.06.2018 | ||
LT | 06.06.2018 | ||
NO | 06.09.2018 | Citations: | Recherche | [X]EP1186464 (NISSAN MOTOR [JP]) [X] 1-4* figure 1 * | Examen | EP1022218 | par le demandeur | WO2007NZ00381 |