EP3136217 - SYSTÈMES ET PROCÉDÉS DE PRÉSENTATION DE CONTENU [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été rejetée Statut actualisé le 26.03.2021 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 25.05.2018 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 01.09.2017 | ||
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 27.01.2017 | Dernier événement Tooltip | 26.03.2021 | Rejet de la demande | publié le 28.04.2021 [2021/17] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Facebook, Inc. 1601 Willow Road Menlo Park, CA 94025 / US | [2017/09] | Inventeur(s) | 01 /
VOSS, Brady John Brayley c/o Facebook, Inc. 1601 Willow Road Menlo Park, CA 94025 / US | 02 /
PAKES, Matthew Hanson c/o Facebook, Inc. 1601 Willow Road Menlo Park, CA 94025 / US | [2017/09] | Mandataire(s) | Murgitroyd & Company 165-169 Scotland Street Glasgow G5 8PL / GB | [N/P] |
Précédent [2017/09] | Schröer, Gernot H. Meissner Bolte Patentanwälte Rechtsanwälte Partnerschaft mbB Bankgasse 3 90402 Nürnberg / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 16157889.3 | 29.02.2016 | [2017/09] | Numéro de priorité, date | US201514839834 | 28.08.2015 Format original publié: US201514839834 | WO2015US47766 | 31.08.2015 Format original publié: PCT/US2015/047766 | [2017/09] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3136217 | Date: | 01.03.2017 | Langue: | EN | [2017/09] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 23.12.2016 | Classification | IPC: | G06F3/0488, G06Q30/02, H04N21/81 | [2017/09] | CPC: |
G06F3/0488 (EP);
G06Q30/0241 (EP);
H04N21/41407 (EP);
H04N21/42224 (EP);
H04N21/47217 (EP);
H04N21/812 (EP)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/40] |
Précédent [2017/09] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | Titre | Allemand: | SYSTEME UND VERFAHREN ZUR INHALTSDARSTELLUNG | [2017/09] | Anglais: | SYSTEMS AND METHODS FOR CONTENT PRESENTATION | [2017/09] | Français: | SYSTÈMES ET PROCÉDÉS DE PRÉSENTATION DE CONTENU | [2017/09] | Procédure dexamen | 29.02.2016 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 23.08.2017 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 23.08.2017 | Requête en examen déposée [2017/40] | 28.05.2018 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 05.12.2018 | Réponse à une notification de la division dexamen | 01.12.2020 | Annulation de la procédure orale qui était prévue pour 02.12.2020 | 02.12.2020 | Date des procédures orales (annulées) | 11.12.2020 | Envoi de la notification signalant le rejet de la demande, motif: examen quant au font [2021/17] | 21.12.2020 | Demande rejetée, date d'effet juridique [2021/17] | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.02.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 27.02.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 27.02.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XI]US2015026715 (BERNSTEIN DAVID [US], et al) [X] 1-5,9-15 * paragraph [0020] * * paragraph [0026] - paragraph [0027] * [I] 6-8; | [A]US2015081406 (MATSUBARA AI [JP], et al) [A] 1-15 * the whole document *; | [A]US2015089542 (SUMITOMO EIJI [JP], et al) [A] 1-15 * the whole document * | [I] - Anonymous, "Ad preventing scrolling | ChalkBucket", (20150825), URL: https://web.archive.org/web/20150825001942/http://www.chalkbucket.com/forums/threads/ad-preventing-scrolling.52250, (20161212), XP055328257 [I] 1-15 * the whole document * |