EP3130246 - CHAUSSURE RÉDUISANT LA CHARGE SUR LES ARTICULATIONS [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 22.02.2019 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 16.03.2018 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 28.11.2017 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 14.07.2017 | ||
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 13.01.2017 | Dernier événement Tooltip | 10.07.2020 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): CY, IS | publié le 12.08.2020 [2020/33] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Rush University Medical Center 1653 W. Congress Parkway Chicago, IL 60612 / US | [2017/07] | Inventeur(s) | 01 /
SHAKOOR, Najia 1300 West Fillmore Unit C Chicago, IL 60607 / US | 02 /
LIDTKE, Roy 3307 290th Street Elberon, Iowa 52225 / US | [2017/07] | Mandataire(s) | Grund, Martin Grund Intellectual Property Group Patentanwälte und Solicitor PartG mbB Steinsdorfstraße 2 80538 München / DE | [N/P] |
Précédent [2017/07] | Grund, Martin Grund Intellectual Property Group Patentanwalt und Solicitor PartG mbB Postfach 44 05 16 80754 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 16157939.6 | 27.09.2007 | [2017/07] | Numéro de priorité, date | US20060827168P | 27.09.2006 Format original publié: US 827168 P | US20070861745 | 26.09.2007 Format original publié: US 861745 | [2017/07] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3130246 | Date: | 15.02.2017 | Langue: | EN | [2017/07] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3130246 | Date: | 18.04.2018 | Langue: | EN | [2018/16] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 31.01.2017 | Classification | IPC: | A43B13/14 | [2017/07] | CPC: |
A43B13/141 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2017/33] |
Précédent [2017/07] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Titre | Allemand: | GELENKENTLASTENDER SCHUHARTIKEL | [2017/07] | Anglais: | JOINT LOAD REDUCING FOOTWEAR | [2017/07] | Français: | CHAUSSURE RÉDUISANT LA CHARGE SUR LES ARTICULATIONS | [2017/07] | Procédure d'examen | 29.02.2016 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 07.07.2017 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 07.07.2017 | Requête en examen déposée [2017/33] | 29.11.2017 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 08.03.2018 | Taxe de délivrance payée | 08.03.2018 | Taxe publication/d‘impression payée | 08.03.2018 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) initiale(s) Tooltip | EP07843278.8 / EP2066193 | Opposition(s) | 21.01.2019 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2019/13] | Taxes payées | Taxe annuelle | 28.06.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 28.06.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 28.06.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 28.06.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 28.06.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 28.06.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 28.06.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 27.09.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 10 | 27.09.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 11 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 27.09.2007 | AT | 18.04.2018 | CY | 18.04.2018 | CZ | 18.04.2018 | DK | 18.04.2018 | EE | 18.04.2018 | ES | 18.04.2018 | FI | 18.04.2018 | IT | 18.04.2018 | LT | 18.04.2018 | LV | 18.04.2018 | MC | 18.04.2018 | NL | 18.04.2018 | PL | 18.04.2018 | RO | 18.04.2018 | SE | 18.04.2018 | SI | 18.04.2018 | SK | 18.04.2018 | TR | 18.04.2018 | BG | 18.07.2018 | GR | 19.07.2018 | IS | 18.08.2018 | PT | 20.08.2018 | IE | 27.09.2018 | LU | 27.09.2018 | MT | 27.09.2018 | BE | 30.09.2018 | CH | 30.09.2018 | LI | 30.09.2018 | [2020/32] |
Précédent [2020/30] | HU | 27.09.2007 | |
AT | 18.04.2018 | ||
CZ | 18.04.2018 | ||
DK | 18.04.2018 | ||
EE | 18.04.2018 | ||
ES | 18.04.2018 | ||
FI | 18.04.2018 | ||
IT | 18.04.2018 | ||
LT | 18.04.2018 | ||
LV | 18.04.2018 | ||
MC | 18.04.2018 | ||
NL | 18.04.2018 | ||
PL | 18.04.2018 | ||
RO | 18.04.2018 | ||
SE | 18.04.2018 | ||
SI | 18.04.2018 | ||
SK | 18.04.2018 | ||
TR | 18.04.2018 | ||
BG | 18.07.2018 | ||
GR | 19.07.2018 | ||
PT | 20.08.2018 | ||
IE | 27.09.2018 | ||
LU | 27.09.2018 | ||
MT | 27.09.2018 | ||
BE | 30.09.2018 | ||
CH | 30.09.2018 | ||
LI | 30.09.2018 | ||
Précédent [2020/16] | AT | 18.04.2018 | |
CZ | 18.04.2018 | ||
DK | 18.04.2018 | ||
EE | 18.04.2018 | ||
ES | 18.04.2018 | ||
FI | 18.04.2018 | ||
IT | 18.04.2018 | ||
LT | 18.04.2018 | ||
LV | 18.04.2018 | ||
MC | 18.04.2018 | ||
NL | 18.04.2018 | ||
PL | 18.04.2018 | ||
RO | 18.04.2018 | ||
SE | 18.04.2018 | ||
SI | 18.04.2018 | ||
SK | 18.04.2018 | ||
TR | 18.04.2018 | ||
BG | 18.07.2018 | ||
GR | 19.07.2018 | ||
PT | 20.08.2018 | ||
IE | 27.09.2018 | ||
LU | 27.09.2018 | ||
MT | 27.09.2018 | ||
BE | 30.09.2018 | ||
CH | 30.09.2018 | ||
LI | 30.09.2018 | ||
Précédent [2020/08] | AT | 18.04.2018 | |
CZ | 18.04.2018 | ||
DK | 18.04.2018 | ||
EE | 18.04.2018 | ||
ES | 18.04.2018 | ||
FI | 18.04.2018 | ||
IT | 18.04.2018 | ||
LT | 18.04.2018 | ||
LV | 18.04.2018 | ||
MC | 18.04.2018 | ||
NL | 18.04.2018 | ||
PL | 18.04.2018 | ||
RO | 18.04.2018 | ||
SE | 18.04.2018 | ||
SI | 18.04.2018 | ||
SK | 18.04.2018 | ||
BG | 18.07.2018 | ||
GR | 19.07.2018 | ||
PT | 20.08.2018 | ||
IE | 27.09.2018 | ||
LU | 27.09.2018 | ||
MT | 27.09.2018 | ||
BE | 30.09.2018 | ||
CH | 30.09.2018 | ||
LI | 30.09.2018 | ||
Précédent [2019/40] | AT | 18.04.2018 | |
CZ | 18.04.2018 | ||
DK | 18.04.2018 | ||
EE | 18.04.2018 | ||
ES | 18.04.2018 | ||
FI | 18.04.2018 | ||
IT | 18.04.2018 | ||
LT | 18.04.2018 | ||
LV | 18.04.2018 | ||
MC | 18.04.2018 | ||
NL | 18.04.2018 | ||
PL | 18.04.2018 | ||
RO | 18.04.2018 | ||
SE | 18.04.2018 | ||
SI | 18.04.2018 | ||
SK | 18.04.2018 | ||
BG | 18.07.2018 | ||
GR | 19.07.2018 | ||
PT | 20.08.2018 | ||
IE | 27.09.2018 | ||
LU | 27.09.2018 | ||
BE | 30.09.2018 | ||
CH | 30.09.2018 | ||
LI | 30.09.2018 | ||
Précédent [2019/38] | AT | 18.04.2018 | |
CZ | 18.04.2018 | ||
DK | 18.04.2018 | ||
EE | 18.04.2018 | ||
ES | 18.04.2018 | ||
FI | 18.04.2018 | ||
IT | 18.04.2018 | ||
LT | 18.04.2018 | ||
LV | 18.04.2018 | ||
MC | 18.04.2018 | ||
NL | 18.04.2018 | ||
PL | 18.04.2018 | ||
RO | 18.04.2018 | ||
SE | 18.04.2018 | ||
SI | 18.04.2018 | ||
SK | 18.04.2018 | ||
BG | 18.07.2018 | ||
GR | 19.07.2018 | ||
PT | 20.08.2018 | ||
IE | 27.09.2018 | ||
LU | 27.09.2018 | ||
BE | 30.09.2018 | ||
Précédent [2019/33] | AT | 18.04.2018 | |
CZ | 18.04.2018 | ||
DK | 18.04.2018 | ||
EE | 18.04.2018 | ||
ES | 18.04.2018 | ||
FI | 18.04.2018 | ||
IT | 18.04.2018 | ||
LT | 18.04.2018 | ||
LV | 18.04.2018 | ||
MC | 18.04.2018 | ||
NL | 18.04.2018 | ||
PL | 18.04.2018 | ||
RO | 18.04.2018 | ||
SE | 18.04.2018 | ||
SI | 18.04.2018 | ||
SK | 18.04.2018 | ||
BG | 18.07.2018 | ||
GR | 19.07.2018 | ||
PT | 20.08.2018 | ||
IE | 27.09.2018 | ||
LU | 27.09.2018 | ||
Précédent [2019/30] | AT | 18.04.2018 | |
CZ | 18.04.2018 | ||
DK | 18.04.2018 | ||
EE | 18.04.2018 | ||
ES | 18.04.2018 | ||
FI | 18.04.2018 | ||
IT | 18.04.2018 | ||
LT | 18.04.2018 | ||
LV | 18.04.2018 | ||
MC | 18.04.2018 | ||
NL | 18.04.2018 | ||
PL | 18.04.2018 | ||
RO | 18.04.2018 | ||
SE | 18.04.2018 | ||
SI | 18.04.2018 | ||
SK | 18.04.2018 | ||
BG | 18.07.2018 | ||
GR | 19.07.2018 | ||
PT | 20.08.2018 | ||
LU | 27.09.2018 | ||
Précédent [2019/26] | AT | 18.04.2018 | |
CZ | 18.04.2018 | ||
DK | 18.04.2018 | ||
EE | 18.04.2018 | ||
ES | 18.04.2018 | ||
FI | 18.04.2018 | ||
IT | 18.04.2018 | ||
LT | 18.04.2018 | ||
LV | 18.04.2018 | ||
MC | 18.04.2018 | ||
NL | 18.04.2018 | ||
PL | 18.04.2018 | ||
RO | 18.04.2018 | ||
SE | 18.04.2018 | ||
SI | 18.04.2018 | ||
SK | 18.04.2018 | ||
BG | 18.07.2018 | ||
GR | 19.07.2018 | ||
PT | 20.08.2018 | ||
Précédent [2019/24] | AT | 18.04.2018 | |
CZ | 18.04.2018 | ||
DK | 18.04.2018 | ||
EE | 18.04.2018 | ||
ES | 18.04.2018 | ||
FI | 18.04.2018 | ||
IT | 18.04.2018 | ||
LT | 18.04.2018 | ||
LV | 18.04.2018 | ||
MC | 18.04.2018 | ||
NL | 18.04.2018 | ||
PL | 18.04.2018 | ||
RO | 18.04.2018 | ||
SE | 18.04.2018 | ||
SK | 18.04.2018 | ||
BG | 18.07.2018 | ||
GR | 19.07.2018 | ||
PT | 20.08.2018 | ||
Précédent [2019/11] | AT | 18.04.2018 | |
CZ | 18.04.2018 | ||
DK | 18.04.2018 | ||
EE | 18.04.2018 | ||
ES | 18.04.2018 | ||
FI | 18.04.2018 | ||
IT | 18.04.2018 | ||
LT | 18.04.2018 | ||
LV | 18.04.2018 | ||
NL | 18.04.2018 | ||
PL | 18.04.2018 | ||
RO | 18.04.2018 | ||
SE | 18.04.2018 | ||
SK | 18.04.2018 | ||
BG | 18.07.2018 | ||
GR | 19.07.2018 | ||
PT | 20.08.2018 | ||
Précédent [2019/10] | AT | 18.04.2018 | |
CZ | 18.04.2018 | ||
DK | 18.04.2018 | ||
EE | 18.04.2018 | ||
ES | 18.04.2018 | ||
FI | 18.04.2018 | ||
LT | 18.04.2018 | ||
LV | 18.04.2018 | ||
NL | 18.04.2018 | ||
PL | 18.04.2018 | ||
RO | 18.04.2018 | ||
SE | 18.04.2018 | ||
SK | 18.04.2018 | ||
BG | 18.07.2018 | ||
GR | 19.07.2018 | ||
PT | 20.08.2018 | ||
Précédent [2019/09] | DK | 18.04.2018 | |
EE | 18.04.2018 | ||
ES | 18.04.2018 | ||
FI | 18.04.2018 | ||
LT | 18.04.2018 | ||
LV | 18.04.2018 | ||
NL | 18.04.2018 | ||
PL | 18.04.2018 | ||
SE | 18.04.2018 | ||
BG | 18.07.2018 | ||
GR | 19.07.2018 | ||
PT | 20.08.2018 | ||
Précédent [2019/08] | DK | 18.04.2018 | |
ES | 18.04.2018 | ||
FI | 18.04.2018 | ||
LT | 18.04.2018 | ||
LV | 18.04.2018 | ||
NL | 18.04.2018 | ||
PL | 18.04.2018 | ||
SE | 18.04.2018 | ||
BG | 18.07.2018 | ||
GR | 19.07.2018 | ||
PT | 20.08.2018 | ||
Précédent [2019/03] | ES | 18.04.2018 | |
FI | 18.04.2018 | ||
LT | 18.04.2018 | ||
LV | 18.04.2018 | ||
NL | 18.04.2018 | ||
PL | 18.04.2018 | ||
SE | 18.04.2018 | ||
BG | 18.07.2018 | ||
GR | 19.07.2018 | ||
PT | 20.08.2018 | ||
Précédent [2018/52] | ES | 18.04.2018 | |
FI | 18.04.2018 | ||
LT | 18.04.2018 | ||
LV | 18.04.2018 | ||
NL | 18.04.2018 | ||
PL | 18.04.2018 | ||
SE | 18.04.2018 | ||
BG | 18.07.2018 | ||
GR | 19.07.2018 | ||
Précédent [2018/51] | ES | 18.04.2018 | |
FI | 18.04.2018 | ||
LT | 18.04.2018 | ||
LV | 18.04.2018 | ||
NL | 18.04.2018 | ||
PL | 18.04.2018 | ||
SE | 18.04.2018 | ||
BG | 18.07.2018 | ||
Précédent [2018/49] | ES | 18.04.2018 | |
FI | 18.04.2018 | ||
LT | 18.04.2018 | ||
NL | 18.04.2018 | ||
PL | 18.04.2018 | ||
SE | 18.04.2018 | ||
BG | 18.07.2018 | ||
Précédent [2018/47] | ES | 18.04.2018 | |
FI | 18.04.2018 | ||
LT | 18.04.2018 | ||
NL | 18.04.2018 | ||
Précédent [2018/43] | NL | 18.04.2018 | Citations: | Recherche | [A]US5720118 (MAYER HELMUT [DE], et al) [A] 2-11 * figure -; claim - *; | [A]EP0857434 (VIBRAM SPA [IT]) [A] 2-11 * figure 4; claim - *; | [A]DE29919124U (GRAU STEFAN [DE]) [A] 2-11* figure 3; claim - *; | [A]WO2005009162 (RED WING SHOE CO [US], et al) [A] 2-11 * figure 10; claim - *; | [A]US2005076536 (HATFIELD TOBIE D [US], et al) [A] 2-11 * paragraph [0038]; figure -; claim - * | par le demandeur | - "Diagnostic and Therapeutic Criteria Committee of the American Rheumatism Association", ALTMAN ET AL., Arthritis Rheum, (1986), vol. 29, pages 1039 - 1049 |