EP3133541 - PROCÉDÉ ET DISPOSITIF POUR DEMANDER UN CHANGEMENT DE VITESSE DE BICYCLETTE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été rejetée Statut actualisé le 18.06.2021 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 14.12.2018 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 25.08.2017 | ||
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 20.01.2017 | Dernier événement Tooltip | 18.06.2021 | Rejet de la demande | publié le 21.07.2021 [2021/29] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Xiaomi Inc. Floor 13, Rainbow City Shopping Mall II of China Resources No. 68 Qinghe Middle Street, Haidian District Beijing 100085 / CN | [2017/08] | Inventeur(s) | 01 /
ZHANG, Rui c/o Xiaomi Inc. Floor 13, Rainbow City Shopping Mall II of China Resources No. 68, Qinghe Middle Street, Haidian District Beijing 100085 / CN | [2017/08] | Mandataire(s) | Cabinet Beau de Loménie 158, rue de l'Université 75340 Paris Cedex 07 / FR | [N/P] |
Précédent [2017/08] | Delumeau, François Guy, et al Cabinet Beau de Loménie 158, rue de l'Université 75340 Paris Cedex 07 / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 16169276.9 | 12.05.2016 | [2017/08] | Numéro de priorité, date | CN201510512988 | 19.08.2015 Format original publié: CN201510512988 | [2017/08] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3133541 | Date: | 22.02.2017 | Langue: | EN | [2017/08] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 22.11.2016 | Classification | IPC: | G06Q10/06, B62M25/00 | [2017/08] | CPC: |
B62J45/416 (EP,RU,US);
B62M25/00 (RU);
B62J45/10 (EP,US);
B62J45/412 (EP,RU,US);
B62J6/01 (US);
F16H63/42 (US);
G06Q10/06 (RU);
G06Q10/063 (EP,US);
G07C5/08 (US);
B62M2025/003 (US);
B62M9/123 (EP,US);
B62M9/133 (EP,US);
F16H2063/426 (US)
(-)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/39] |
Précédent [2017/08] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR AUFFORDERUNG ZUR GANGSCHALTUNG EINES FAHRRADES | [2017/08] | Anglais: | METHOD AND DEVICE FOR PROMPTING GEAR SHIFTING OF BICYCLE | [2017/08] | Français: | PROCÉDÉ ET DISPOSITIF POUR DEMANDER UN CHANGEMENT DE VITESSE DE BICYCLETTE | [2017/08] | Procédure dexamen | 12.05.2016 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 22.08.2017 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 22.08.2017 | Requête en examen déposée [2017/39] | 18.12.2018 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 23.04.2019 | Réponse à une notification de la division dexamen | 24.02.2021 | Annulation de la procédure orale qui était prévue pour 02.03.2021 | 02.03.2021 | Date des procédures orales (annulées) | 04.03.2021 | Envoi de la notification signalant le rejet de la demande, motif: examen quant au font [2021/29] | 14.03.2021 | Demande rejetée, date d'effet juridique [2021/29] | Taxes payées | Taxe annuelle | 25.05.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 23.05.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 22.05.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [I]EP0527864 (E B T INC [US]) [I] 1-14 * page 5, paragraph 36 - page 19, paragraph 43 * * figure - *; | [I]US6047230 (SPENCER MARC D [US], et al) [I] 1-14 * column 2, line 10 - column 4, line 21 ** figure 2 *; | [I]US2010198453 (DOROGUSKER JESSE L [US], et al) [I] 1-14 * page 2, paragraph 21 - page 14, paragraph 104 * * figure - *; | [I]US2014371953 (MILLER CRAIG M [US], et al) [I] 1-14 * page 1, paragraphs 5-9 * * page 2, paragraph 26 - page 4, paragraph 42 * * figure - * |