EP3242008 - PISTON POUR MOTEUR À COMBUSTION INTERNE ET NOYAU DE CANAL DE REFROIDISSEMENT [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Brevet maintenu dans une forme modifiée Statut actualisé le 17.03.2023 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 22.05.2020 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 04.05.2020 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 24.03.2020 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 11.11.2019 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 06.10.2017 | Dernier événement Tooltip | 06.09.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MT | publié le 09.10.2024 [2024/41] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Dong Yang Piston Co., Ltd. (Singil-dong) 16, Haebong-ro 225beon-gil Danwon-gu Ansan-si Gyeonggi-do 15420 / KR | [2017/45] | Inventeur(s) | 01 /
PARK, Jang Ik 507-303, 39, Gwanpyeong-ro 138beon-gil Dongan-gu, Anyang-si Gyeonggi-do 14068 / KR | 02 /
JUN, Sang Hyuk 103-1502, 25, Supung-ro 23beon-gil Suji-gu, Yongin-si Gyeonggi-do 16818 / KR | 03 /
LEE, Jeong Keon 605-2403, 98, Aam-daero 1503beon-gil Namdong-gu Incheon 21680 / KR | 04 /
RYU, Kwan Ho 611-303, 83 Gamgol-ro Sangrok-gu, Ansan-si Gyeonggi-do 15623 / KR | 05 /
YANG, Jun Kui E-2606, 57, Eonju-ro 30-gil Gangnam-gu Seoul 06293 / KR | [2017/45] | Mandataire(s) | Marks & Clerk LLP 15 Fetter Lane London EC4A 1BW / GB | [2023/16] |
Précédent [2020/26] | Mounteney, Simon James Marks & Clerk LLP 15 Fetter Lane London EC4A 1BW / GB | ||
Précédent [2017/45] | Mounteney, Simon James Marks & Clerk LLP 90 Long Acre London WC2E 9RA / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 16172312.7 | 31.05.2016 | [2017/45] | Numéro de priorité, date | KR20160054189 | 02.05.2016 Format original publié: KR 20160054189 | [2017/45] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3242008 | Date: | 08.11.2017 | Langue: | EN | [2017/45] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3242008 | Date: | 24.06.2020 | Langue: | EN | [2020/26] | Type: | B2 Nouveau fascicule de brevet européen | N°: | EP3242008 | Date: | 19.04.2023 | Langue: | EN | [2023/16] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 04.10.2017 | Classification | IPC: | F02F3/22, F01P3/10, B22C9/10 | [2017/45] | CPC: |
F01P3/10 (EP,KR,US);
F02F3/22 (EP,KR,US);
B22C9/105 (EP,US);
F16J1/005 (KR);
F16J1/09 (KR);
F01P2003/006 (KR);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2018/25] |
Précédent [2017/45] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | Titre | Allemand: | KOLBEN FÜR VERBRENNUNGSMOTOR UND KÜHLKANALKERN | [2017/45] | Anglais: | PISTON FOR INTERNAL COMBUSTION ENGINE, AND COOLING CHANNEL CORE | [2017/45] | Français: | PISTON POUR MOTEUR À COMBUSTION INTERNE ET NOYAU DE CANAL DE REFROIDISSEMENT | [2017/45] | Procédure d'examen | 31.05.2016 | Requête en examen déposée [2017/45] | 31.05.2016 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 08.05.2018 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 12.11.2019 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 23.03.2020 | Désaccord du demandeur concernant la notification relative à l'intention de délivrer un brevet ou reprise de la procédure d'examen par l'OEB | 23.03.2020 | Taxe de délivrance payée | 23.03.2020 | Taxe publication/d‘impression payée | 04.05.2020 | Informations concernant l’intention de délivrer un brevet | 04.05.2020 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | Opposant(s) | 01
24.03.2021
Federal-Mogul Nürnberg GmbH Nopitschstr. 67 90441 Nürnberg / DE Mandataire de l'opposant Hoffmann Eitle Patent- und Rechtsanwälte PartmbB Arabellastraße 30 81925 München / DE | [2021/17] | 12.04.2021 | Invitation faite au titulaire de présenter ses observations concernant lacte dopposition | 19.08.2021 | Réponse du titulaire du brevet à l'acte (aux actes) d'opposition | 21.09.2022 | Effet juridique de la décision intermédiaire pendant l'opposition | 21.09.2022 | Date des procédures orales | 21.10.2022 | Envoi d'une décision intermédiaire pendant l''opposition | 21.10.2022 | Envoi du procès-verbal des procédures orales | 08.02.2023 | Envoi de la notification relative au maintien du brevet dans sa forme modifiée | 09.03.2023 | Taxe d'impression d'un nouveau fascicule payée | Taxes payées | Taxe annuelle | 11.05.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 15.05.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 14.05.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 31.05.2016 | AL | 24.06.2020 | AT | 24.06.2020 | CY | 24.06.2020 | CZ | 24.06.2020 | DK | 24.06.2020 | EE | 24.06.2020 | ES | 24.06.2020 | FI | 24.06.2020 | HR | 24.06.2020 | IT | 24.06.2020 | LT | 24.06.2020 | LV | 24.06.2020 | MC | 24.06.2020 | MK | 24.06.2020 | MT | 24.06.2020 | NL | 24.06.2020 | PL | 24.06.2020 | RO | 24.06.2020 | RS | 24.06.2020 | SE | 24.06.2020 | SI | 24.06.2020 | SK | 24.06.2020 | SM | 24.06.2020 | TR | 24.06.2020 | BG | 24.09.2020 | NO | 24.09.2020 | GR | 25.09.2020 | IS | 24.10.2020 | PT | 26.10.2020 | BE | 31.05.2021 | CH | 31.05.2021 | IE | 31.05.2021 | LI | 31.05.2021 | LU | 31.05.2021 | [2024/41] |
Précédent [2024/29] | HU | 31.05.2016 | |
AL | 24.06.2020 | ||
AT | 24.06.2020 | ||
CY | 24.06.2020 | ||
CZ | 24.06.2020 | ||
DK | 24.06.2020 | ||
EE | 24.06.2020 | ||
ES | 24.06.2020 | ||
FI | 24.06.2020 | ||
HR | 24.06.2020 | ||
IT | 24.06.2020 | ||
LT | 24.06.2020 | ||
LV | 24.06.2020 | ||
MC | 24.06.2020 | ||
MK | 24.06.2020 | ||
NL | 24.06.2020 | ||
PL | 24.06.2020 | ||
RO | 24.06.2020 | ||
RS | 24.06.2020 | ||
SE | 24.06.2020 | ||
SI | 24.06.2020 | ||
SK | 24.06.2020 | ||
SM | 24.06.2020 | ||
TR | 24.06.2020 | ||
BG | 24.09.2020 | ||
NO | 24.09.2020 | ||
GR | 25.09.2020 | ||
IS | 24.10.2020 | ||
PT | 26.10.2020 | ||
BE | 31.05.2021 | ||
CH | 31.05.2021 | ||
IE | 31.05.2021 | ||
LI | 31.05.2021 | ||
LU | 31.05.2021 | ||
Précédent [2024/22] | HU | 31.05.2016 | |
AL | 24.06.2020 | ||
AT | 24.06.2020 | ||
CY | 24.06.2020 | ||
CZ | 24.06.2020 | ||
DK | 24.06.2020 | ||
EE | 24.06.2020 | ||
ES | 24.06.2020 | ||
FI | 24.06.2020 | ||
HR | 24.06.2020 | ||
IT | 24.06.2020 | ||
LT | 24.06.2020 | ||
LV | 24.06.2020 | ||
MC | 24.06.2020 | ||
MK | 24.06.2020 | ||
NL | 24.06.2020 | ||
PL | 24.06.2020 | ||
RO | 24.06.2020 | ||
RS | 24.06.2020 | ||
SE | 24.06.2020 | ||
SI | 24.06.2020 | ||
SK | 24.06.2020 | ||
SM | 24.06.2020 | ||
BG | 24.09.2020 | ||
NO | 24.09.2020 | ||
GR | 25.09.2020 | ||
IS | 24.10.2020 | ||
PT | 26.10.2020 | ||
BE | 31.05.2021 | ||
CH | 31.05.2021 | ||
IE | 31.05.2021 | ||
LI | 31.05.2021 | ||
LU | 31.05.2021 | ||
Précédent [2023/30] | HU | 31.05.2016 | |
AL | 24.06.2020 | ||
AT | 24.06.2020 | ||
CY | 24.06.2020 | ||
CZ | 24.06.2020 | ||
DK | 24.06.2020 | ||
EE | 24.06.2020 | ||
ES | 24.06.2020 | ||
FI | 24.06.2020 | ||
HR | 24.06.2020 | ||
IT | 24.06.2020 | ||
LT | 24.06.2020 | ||
LV | 24.06.2020 | ||
MC | 24.06.2020 | ||
NL | 24.06.2020 | ||
PL | 24.06.2020 | ||
RO | 24.06.2020 | ||
RS | 24.06.2020 | ||
SE | 24.06.2020 | ||
SI | 24.06.2020 | ||
SK | 24.06.2020 | ||
SM | 24.06.2020 | ||
BG | 24.09.2020 | ||
NO | 24.09.2020 | ||
GR | 25.09.2020 | ||
IS | 24.10.2020 | ||
PT | 26.10.2020 | ||
BE | 31.05.2021 | ||
CH | 31.05.2021 | ||
IE | 31.05.2021 | ||
LI | 31.05.2021 | ||
LU | 31.05.2021 | ||
Précédent [2023/29] | HU | 31.05.2016 | |
AL | 24.06.2020 | ||
AT | 24.06.2020 | ||
CZ | 24.06.2020 | ||
DK | 24.06.2020 | ||
EE | 24.06.2020 | ||
ES | 24.06.2020 | ||
FI | 24.06.2020 | ||
HR | 24.06.2020 | ||
IT | 24.06.2020 | ||
LT | 24.06.2020 | ||
LV | 24.06.2020 | ||
MC | 24.06.2020 | ||
NL | 24.06.2020 | ||
PL | 24.06.2020 | ||
RO | 24.06.2020 | ||
RS | 24.06.2020 | ||
SE | 24.06.2020 | ||
SI | 24.06.2020 | ||
SK | 24.06.2020 | ||
SM | 24.06.2020 | ||
BG | 24.09.2020 | ||
NO | 24.09.2020 | ||
GR | 25.09.2020 | ||
IS | 24.10.2020 | ||
PT | 26.10.2020 | ||
BE | 31.05.2021 | ||
CH | 31.05.2021 | ||
IE | 31.05.2021 | ||
LI | 31.05.2021 | ||
LU | 31.05.2021 | ||
Précédent [2022/33] | AL | 24.06.2020 | |
AT | 24.06.2020 | ||
CZ | 24.06.2020 | ||
DK | 24.06.2020 | ||
EE | 24.06.2020 | ||
ES | 24.06.2020 | ||
FI | 24.06.2020 | ||
HR | 24.06.2020 | ||
IT | 24.06.2020 | ||
LT | 24.06.2020 | ||
LV | 24.06.2020 | ||
MC | 24.06.2020 | ||
NL | 24.06.2020 | ||
PL | 24.06.2020 | ||
RO | 24.06.2020 | ||
RS | 24.06.2020 | ||
SE | 24.06.2020 | ||
SI | 24.06.2020 | ||
SK | 24.06.2020 | ||
SM | 24.06.2020 | ||
BG | 24.09.2020 | ||
NO | 24.09.2020 | ||
GR | 25.09.2020 | ||
IS | 24.10.2020 | ||
PT | 26.10.2020 | ||
BE | 31.05.2021 | ||
CH | 31.05.2021 | ||
IE | 31.05.2021 | ||
LI | 31.05.2021 | ||
LU | 31.05.2021 | ||
Précédent [2022/21] | AL | 24.06.2020 | |
AT | 24.06.2020 | ||
CZ | 24.06.2020 | ||
DK | 24.06.2020 | ||
EE | 24.06.2020 | ||
ES | 24.06.2020 | ||
FI | 24.06.2020 | ||
HR | 24.06.2020 | ||
IT | 24.06.2020 | ||
LT | 24.06.2020 | ||
LV | 24.06.2020 | ||
MC | 24.06.2020 | ||
NL | 24.06.2020 | ||
PL | 24.06.2020 | ||
RO | 24.06.2020 | ||
RS | 24.06.2020 | ||
SE | 24.06.2020 | ||
SI | 24.06.2020 | ||
SK | 24.06.2020 | ||
SM | 24.06.2020 | ||
BG | 24.09.2020 | ||
NO | 24.09.2020 | ||
GR | 25.09.2020 | ||
IS | 24.10.2020 | ||
PT | 26.10.2020 | ||
CH | 31.05.2021 | ||
IE | 31.05.2021 | ||
LI | 31.05.2021 | ||
LU | 31.05.2021 | ||
Précédent [2022/11] | AL | 24.06.2020 | |
AT | 24.06.2020 | ||
CZ | 24.06.2020 | ||
DK | 24.06.2020 | ||
EE | 24.06.2020 | ||
ES | 24.06.2020 | ||
FI | 24.06.2020 | ||
HR | 24.06.2020 | ||
IT | 24.06.2020 | ||
LT | 24.06.2020 | ||
LV | 24.06.2020 | ||
MC | 24.06.2020 | ||
NL | 24.06.2020 | ||
PL | 24.06.2020 | ||
RO | 24.06.2020 | ||
RS | 24.06.2020 | ||
SE | 24.06.2020 | ||
SI | 24.06.2020 | ||
SK | 24.06.2020 | ||
SM | 24.06.2020 | ||
BG | 24.09.2020 | ||
NO | 24.09.2020 | ||
GR | 25.09.2020 | ||
IS | 24.10.2020 | ||
PT | 26.10.2020 | ||
CH | 31.05.2021 | ||
LI | 31.05.2021 | ||
LU | 31.05.2021 | ||
Précédent [2022/09] | AL | 24.06.2020 | |
AT | 24.06.2020 | ||
CZ | 24.06.2020 | ||
DK | 24.06.2020 | ||
EE | 24.06.2020 | ||
ES | 24.06.2020 | ||
FI | 24.06.2020 | ||
HR | 24.06.2020 | ||
IT | 24.06.2020 | ||
LT | 24.06.2020 | ||
LV | 24.06.2020 | ||
MC | 24.06.2020 | ||
NL | 24.06.2020 | ||
PL | 24.06.2020 | ||
RO | 24.06.2020 | ||
RS | 24.06.2020 | ||
SE | 24.06.2020 | ||
SI | 24.06.2020 | ||
SK | 24.06.2020 | ||
SM | 24.06.2020 | ||
BG | 24.09.2020 | ||
NO | 24.09.2020 | ||
GR | 25.09.2020 | ||
IS | 24.10.2020 | ||
PT | 26.10.2020 | ||
LU | 31.05.2021 | ||
Précédent [2022/07] | AL | 24.06.2020 | |
AT | 24.06.2020 | ||
CZ | 24.06.2020 | ||
DK | 24.06.2020 | ||
EE | 24.06.2020 | ||
ES | 24.06.2020 | ||
FI | 24.06.2020 | ||
HR | 24.06.2020 | ||
IT | 24.06.2020 | ||
LT | 24.06.2020 | ||
LV | 24.06.2020 | ||
MC | 24.06.2020 | ||
NL | 24.06.2020 | ||
PL | 24.06.2020 | ||
RO | 24.06.2020 | ||
RS | 24.06.2020 | ||
SE | 24.06.2020 | ||
SI | 24.06.2020 | ||
SK | 24.06.2020 | ||
SM | 24.06.2020 | ||
BG | 24.09.2020 | ||
NO | 24.09.2020 | ||
GR | 25.09.2020 | ||
IS | 24.10.2020 | ||
PT | 26.10.2020 | ||
Précédent [2021/36] | AL | 24.06.2020 | |
AT | 24.06.2020 | ||
CZ | 24.06.2020 | ||
DK | 24.06.2020 | ||
EE | 24.06.2020 | ||
ES | 24.06.2020 | ||
FI | 24.06.2020 | ||
HR | 24.06.2020 | ||
IT | 24.06.2020 | ||
LT | 24.06.2020 | ||
LV | 24.06.2020 | ||
NL | 24.06.2020 | ||
PL | 24.06.2020 | ||
RO | 24.06.2020 | ||
RS | 24.06.2020 | ||
SE | 24.06.2020 | ||
SI | 24.06.2020 | ||
SK | 24.06.2020 | ||
SM | 24.06.2020 | ||
BG | 24.09.2020 | ||
NO | 24.09.2020 | ||
GR | 25.09.2020 | ||
IS | 24.10.2020 | ||
PT | 26.10.2020 | ||
Précédent [2021/21] | AL | 24.06.2020 | |
AT | 24.06.2020 | ||
CZ | 24.06.2020 | ||
DK | 24.06.2020 | ||
EE | 24.06.2020 | ||
ES | 24.06.2020 | ||
FI | 24.06.2020 | ||
HR | 24.06.2020 | ||
IT | 24.06.2020 | ||
LT | 24.06.2020 | ||
LV | 24.06.2020 | ||
NL | 24.06.2020 | ||
PL | 24.06.2020 | ||
RO | 24.06.2020 | ||
RS | 24.06.2020 | ||
SE | 24.06.2020 | ||
SK | 24.06.2020 | ||
SM | 24.06.2020 | ||
BG | 24.09.2020 | ||
NO | 24.09.2020 | ||
GR | 25.09.2020 | ||
IS | 24.10.2020 | ||
PT | 26.10.2020 | ||
Précédent [2021/10] | AL | 24.06.2020 | |
AT | 24.06.2020 | ||
CZ | 24.06.2020 | ||
EE | 24.06.2020 | ||
ES | 24.06.2020 | ||
FI | 24.06.2020 | ||
HR | 24.06.2020 | ||
IT | 24.06.2020 | ||
LT | 24.06.2020 | ||
LV | 24.06.2020 | ||
NL | 24.06.2020 | ||
PL | 24.06.2020 | ||
RO | 24.06.2020 | ||
RS | 24.06.2020 | ||
SE | 24.06.2020 | ||
SK | 24.06.2020 | ||
SM | 24.06.2020 | ||
BG | 24.09.2020 | ||
NO | 24.09.2020 | ||
GR | 25.09.2020 | ||
IS | 24.10.2020 | ||
PT | 26.10.2020 | ||
Précédent [2021/09] | AL | 24.06.2020 | |
AT | 24.06.2020 | ||
CZ | 24.06.2020 | ||
EE | 24.06.2020 | ||
ES | 24.06.2020 | ||
FI | 24.06.2020 | ||
HR | 24.06.2020 | ||
IT | 24.06.2020 | ||
LT | 24.06.2020 | ||
LV | 24.06.2020 | ||
NL | 24.06.2020 | ||
RO | 24.06.2020 | ||
RS | 24.06.2020 | ||
SE | 24.06.2020 | ||
SM | 24.06.2020 | ||
BG | 24.09.2020 | ||
NO | 24.09.2020 | ||
GR | 25.09.2020 | ||
PT | 26.10.2020 | ||
Précédent [2021/04] | AL | 24.06.2020 | |
FI | 24.06.2020 | ||
HR | 24.06.2020 | ||
LT | 24.06.2020 | ||
LV | 24.06.2020 | ||
NL | 24.06.2020 | ||
RS | 24.06.2020 | ||
SE | 24.06.2020 | ||
BG | 24.09.2020 | ||
NO | 24.09.2020 | ||
GR | 25.09.2020 | ||
Précédent [2021/01] | FI | 24.06.2020 | |
HR | 24.06.2020 | ||
LT | 24.06.2020 | ||
LV | 24.06.2020 | ||
RS | 24.06.2020 | ||
SE | 24.06.2020 | ||
BG | 24.09.2020 | ||
NO | 24.09.2020 | ||
GR | 25.09.2020 | ||
Précédent [2020/51] | FI | 24.06.2020 | |
HR | 24.06.2020 | ||
LT | 24.06.2020 | ||
LV | 24.06.2020 | ||
RS | 24.06.2020 | ||
SE | 24.06.2020 | ||
NO | 24.09.2020 | ||
GR | 25.09.2020 | ||
Précédent [2020/50] | FI | 24.06.2020 | |
HR | 24.06.2020 | ||
LT | 24.06.2020 | ||
LV | 24.06.2020 | ||
SE | 24.06.2020 | ||
NO | 24.09.2020 | ||
GR | 25.09.2020 | ||
Précédent [2020/48] | FI | 24.06.2020 | |
LT | 24.06.2020 | ||
SE | 24.06.2020 | ||
NO | 24.09.2020 | ||
Précédent [2020/47] | LT | 24.06.2020 | |
NO | 24.09.2020 | Citations: | Recherche | [XY]JPH02118151U (NISSAN DIESEL MANUFACTURING CO., LTD.) [X] 1 * abstract * * page 7 * * page 11 * [Y] 2-5,10-12,15,16; | [XY]US5595145 (OZAWA GODO [JP]) [X] 1,8,11,13,14 * abstract * * claims 1,10,19 * * column 3, line 24 - line 60 * * column 6, line 38 - line 49 * * column 5, line 61 - column 6, line 12 * * column 4, line 3 - line 48 * [Y] 9; | [Y]DE10113639 (DAIMLER CHRYSLER AG [DE]) [Y] 9 * paragraph [0005] *; | [X]DE102004060546 (KS KOLBENSCHMIDT GMBH [DE]) [X] 1,11,16 * paragraph [0005] * * abstract * * claims 1,2,4 * * paragraph [0011] ** paragraph [0012] - paragraph [0013] *; | [XA]JP2009215978 (HONDA MOTOR CO LTD) [X] 1,2,4-7,10 * abstract * * claims 1,4 * * paragraph [0069] * * paragraph [0017] - paragraph [0018] * * paragraph [0063] * * paragraph [0066] - paragraph [0068] * * paragraph [0064] * * paragraph [0004] * * paragraph [0024] * [A] 11-16; | [Y]DE102008002571 (FEDERAL MOGUL NUERNBERG GMBH [DE]) [Y] 2-5,10-12,15,16 * abstract * * paragraph [0017] * * paragraph [0022] * | Opposition | US5595145 | US2006037471 | DE102008002571 | DE102008031863 | US2011107997 | US2014305401 | US2015247474 |