EP3251548 - FILAMENT POUR UN INSTRUMENT DE SOINS BUCCAUX ET LEDIT INSTRUMENT [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 12.01.2024 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | |
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 09.10.2023 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 22.10.2021 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 01.06.2018 | ||
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 03.11.2017 | Dernier événement Tooltip | 02.08.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): LV, PL, PT | publié le 04.09.2024 [2024/36] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés The Procter & Gamble Company One Procter & Gamble Plaza Cincinnati, OH 45202 / US | [2017/49] | Inventeur(s) | 01 /
Mark, Erwin Paul Procter & Gamble Service GmbH Sulzbacher Strasse 40 65824 Schwalbach am Taunus / DE | 02 /
Kawerau, Jochen Erich Procter & Gamble Service GmbH Frankfurter Strasse 145 61476 Kronberg/Taunus / DE | 03 /
Alinski, Jens Procter & Gamble Service GmbH Frankfurter Strasse 145 61476 Kronberg/Taunus / DE | 04 /
Franke, Sven Alexander Procter & Gamble Service GmbH Frankfurter Strasse 145 61476 Kronberg/Taunus / DE | 05 /
Claire-Zimmet, Karen Lynn Procter & Gamble Service GmbH Sulzbacher Strasse 40 65824 Schwalbach am Taunus / DE | 06 /
Jungnickel, Uwe Procter & Gamble Service GmbH Frankfurter Strasse 145 61476 Kronberg/Taunus / DE | [2017/49] | Mandataire(s) | P&G Patent Germany Procter & Gamble Service GmbH Sulzbacher Straße 40 65824 Schwalbach am Taunus / DE | [2024/07] |
Précédent [2017/49] | Töpert, Verena Clarita, et al Procter & Gamble Service GmbH Patent Department Frankfurter Str. 145 61476 Kronberg im Taunus / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 16172798.7 | 03.06.2016 | [2017/49] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3251548 | Date: | 06.12.2017 | Langue: | EN | [2017/49] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3251548 | Date: | 14.02.2024 | Langue: | EN | [2024/07] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 29.11.2016 | Classification | IPC: | A46D1/00, A46D1/08, A46B9/04, A61C17/22, A61C17/34 | [2023/44] | CPC: |
A46D1/0238 (EP,KR,US);
A46B15/001 (US);
A46B9/04 (EP,KR,US);
A46D1/08 (EP,KR,US);
A61C17/222 (EP,US);
A61C17/3436 (EP,US);
|
Précédent IPC [2017/49] | A46D1/00, A46D1/08 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2018/27] |
Précédent [2017/49] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | FILAMENT FÜR EINE MUNDPFLEGEVORRICHTUNG UND MUNDPFLEGEVORRICHTUNG | [2017/49] | Anglais: | FILAMENT FOR AN ORAL CARE IMPLEMENT AND ORAL CARE IMPLEMENT | [2017/49] | Français: | FILAMENT POUR UN INSTRUMENT DE SOINS BUCCAUX ET LEDIT INSTRUMENT | [2017/49] | Procédure d'examen | 03.06.2016 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 28.05.2018 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 28.05.2018 | Requête en examen déposée [2018/27] | 25.10.2021 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 27.05.2022 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} | 20.07.2022 | Réponse à une notification de la division dexamen | 25.09.2023 | Annulation de la procédure orale qui était prévue pour 26.09.2023 | 26.09.2023 | Date des procédures orales (annulées) | 10.10.2023 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 10.01.2024 | Taxe de délivrance payée | 10.01.2024 | Taxe publication/d‘impression payée | 10.01.2024 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Requête en poursuite de la procédure de: | La demande est réputée retirée pour défaut de réponse au rapport d'examen | 20.07.2022 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 20.07.2022 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 29.07.2022 | Décision envoyée | Taxes payées | Taxe annuelle | 12.06.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 13.06.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 31.03.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 14.06.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 31.03.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 31.03.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 08 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | BG | 14.02.2024 | FI | 14.02.2024 | HR | 14.02.2024 | LT | 14.02.2024 | LV | 14.02.2024 | PL | 14.02.2024 | NO | 14.05.2024 | RS | 14.05.2024 | GR | 15.05.2024 | IS | 14.06.2024 | PT | 14.06.2024 | [2024/36] |
Précédent [2024/34] | BG | 14.02.2024 | |
FI | 14.02.2024 | ||
HR | 14.02.2024 | ||
LT | 14.02.2024 | ||
NO | 14.05.2024 | ||
RS | 14.05.2024 | ||
GR | 15.05.2024 | ||
IS | 14.06.2024 | ||
Précédent [2024/33] | LT | 14.02.2024 | |
NO | 14.05.2024 | ||
IS | 14.06.2024 | ||
Précédent [2024/32] | IS | 14.06.2024 | Citations: | Recherche | [Y]WO9709907 (CORONET WERKE GMBH [DE], et al); | [XY]WO9804167 (WHITEHILL ORAL TECH INC [US], et al); | [A]WO0001276 (BRAUN GMBH [DE], et al); | [Y]JP2001169829 (TORAY MONOFILAMENT CO); | [Y]WO03079849 (CORONET WERKE GMBH [DE], et al); | [Y]JP2005185399 (LION CORP); | [A]EP2918191 (PROCTER & GAMBLE [US]) | Examen | JP2004202021 |