Date | Description | Bulletin européen des brevets, Date et numéro |
---|---|---|
20.08.2021 | Demande réputée retirée | publié le 22.09.2021 [2021/38] |
05.08.2021 | Nouvelle entrée: surtaxe concernant la taxe annuelle: envoi de la notification + délai | |
21.05.2021 | Nouvelle entrée: demande réputée retirée: envoi de la notification + délai | |
18.12.2020 | Premier rapport d'examen | |
17.12.2020 | Nouvelle entrée: envoi d'un rapport d'examen + délai | |
12.06.2020 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | |
03.04.2019 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | |
13.04.2018 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | |
15.06.2017 | La date à laquelle la division d'examen est devenue compétente a été établie | |
15.06.2017 | Requête en examen présentée | publié le 12.07.2017 [2017/28] |
15.06.2017 | Changement - Etats désignés | publié le 12.07.2017 [2017/28] |
15.06.2017 | Modification par le demandeur | |
24.05.2017 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | |
25.11.2016 | Publication dans la section I.1 du Bulletin européen des brevets | publié le 28.12.2016 [2016/52] |
29.07.2016 | Changement - mandataire |