Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | Date | Type | CN110311501 | Dossier mondial | 08.10.2019 | A | Numéro de priorité | Date | CN201510350402 | 23.06.2015 | ITPD20140163 | 24.06.2014 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | Date | Type | EP3109976 | Dossier mondial | 28.12.2016 | A1 | Numéro de priorité | Date | EP15172359 | 16.06.2015 | ITPD20140163 | 24.06.2014 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | US10186929 | Dossier mondial | 22.01.2019 | B2 | US2015372558 | 24.12.2015 | A1 | Numéro de priorité | Date | ITPD20140163 | 24.06.2014 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | EP2961046 | Dossier mondial | 07.09.2022 | B1 | EP2961046 | 28.09.2016 | A3 | EP2961046 | 30.12.2015 | A2 | Numéro de priorité | Date | ITPD20140163 | 24.06.2014 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | CN105322693B | Dossier mondial | 02.08.2019 | B | CN105322693 | 10.02.2016 | A | Numéro de priorité | Date | ITPD20140163 | 24.06.2014 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | ITPD20140163 | 24.12.2015 | A1 | Numéro de priorité | Date | ITPD20140163 | 24.06.2014 | Type | Demande antérieure | EP2961046 |