EP3109976 - MOTEUR SANS BALAIS ET AVEC DES CAPUCHONS [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 20.08.2021 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 17.12.2020 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 15.06.2017 | ||
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 25.11.2016 | Dernier événement Tooltip | 20.08.2021 | Demande réputée retirée | publié le 22.09.2021 [2021/38] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Amer S.p.A. Via Maestri del Lavoro, 1 36078 Valdagno (VI) / IT | [2016/52] | Inventeur(s) | 01 /
BATTISTELLA, Francesco CONTRADA NORI 41 36078 VALDAGNO VI / IT | 02 /
DALLA COSTA, Mirko VIA GOITO, 7 36015 SCHIO VI / IT | [2016/52] | Mandataire(s) | Modiano, Micaela Nadia, et al Modiano & Partners Via Meravigli, 16 20123 Milano / IT | [2016/52] | Numéro de la demande, date de dépôt | 16181616.0 | 16.06.2015 | [2016/52] | Numéro de priorité, date | IT2014PD00163 | 24.06.2014 Format original publié: IT PD20140163 | [2016/52] | Demande déposée antérieurement, date | EP20150172359 | 16.06.2015 | [2016/52] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3109976 | Date: | 28.12.2016 | Langue: | EN | [2016/52] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 10.11.2016 | Classification | IPC: | H02K5/15, H02K11/33, H02K5/22 | [2016/52] | CPC: |
H02K5/225 (EP,US);
H02K11/33 (EP,US);
H02K5/15 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/28] |
Précédent [2016/52] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | MA | Pas encore payé | Titre | Allemand: | BÜRSTENLOSER MOTOR MIT ENDKAPPEN | [2016/52] | Anglais: | BRUSHLESS MOTOR WITH END COVERS | [2016/52] | Français: | MOTEUR SANS BALAIS ET AVEC DES CAPUCHONS | [2016/52] | Procédure dexamen | 28.07.2016 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 01.06.2017 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 01.06.2017 | Requête en examen déposée [2017/28] | 16.12.2020 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 27.04.2021 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2021/38] | 20.05.2021 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2021/38] | Demande(s) initiale(s) Tooltip | EP15172359.0 / EP2961046 | Taxes payées | Taxe annuelle | 18.05.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 11.04.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 01.04.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 10.06.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.06.2021 | 07   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]US2009140585 (PANT ALBERT KEITH [US]) [X] 1 * paragraph [0016] * * paragraph [0021] - paragraph [0022]; figures 1,4-6 *; | [X]WO2010135922 (ZHONGSHAN BROAD OCEAN MOTOR [CN], et al) [X] 1 * abstract *; | [X]US2012080966 (TANG SONGFA [CN]) [X] 1* paragraph [0026]; figures 2,3,6 * |