EP3282600 - SYSTEME DE TRANSMISSION DE DONNEES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 12.08.2022 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 03.09.2021 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 30.03.2021 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 12.01.2018 | Dernier événement Tooltip | 12.08.2022 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 14.09.2022 [2022/37] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Leuze electronic GmbH + Co KG In der Braike 1 73277 Owen/Teck / DE | [2018/07] | Inventeur(s) | 01 /
Göhner, Matthias Kappishäuser Str. 61 72581 Dettingen/Erms / DE | 02 /
Wörner, Jörg 17 Wren Field Lane Pittsford, NY New York 14534 / US | [2018/07] | Mandataire(s) | Ruckh, Rainer Gerhard Patentanwaltskanzlei Ruckh Jurastraße 1 73087 Bad Boll / DE | [N/P] |
Précédent [2018/07] | Ruckh, Rainer Gerhard Patentanwalt Jurastrasse 1 73087 Bad Boll / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 16183328.0 | 09.08.2016 | [2018/07] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3282600 | Date: | 14.02.2018 | Langue: | DE | [2018/07] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3282600 | Date: | 06.10.2021 | Langue: | DE | [2021/40] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 03.01.2017 | Classification | IPC: | H04B10/114 | [2018/07] | CPC: |
H04B10/114 (EP)
| Etats contractants désignés | DE [2021/23] |
Précédent [2018/07] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | DATENÜBERTRAGUNGSSYSTEM | [2018/07] | Anglais: | DATA TRANSMISSION SYSTEM | [2018/07] | Français: | SYSTEME DE TRANSMISSION DE DONNEES | [2018/07] | Procédure d'examen | 09.08.2016 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 10.02.2017 | Requête en examen déposée [2018/07] | 18.07.2018 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 31.03.2021 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 30.04.2021 | Taxe de délivrance payée | 30.04.2021 | Taxe publication/d‘impression payée | 30.04.2021 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 07.07.2022 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2022/37] | Taxes payées | Taxe annuelle | 25.07.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 20.08.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 31.08.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 26.08.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XYI]DE102013001358 (SEW EURODRIVE GMBH & CO [DE]) [X] 1,5,7,8,13 * paragraph [0029]; figure 1; claim 1 * * paragraph [0032] - paragraph [0037] * * paragraph [0003] * * paragraph [0018] - paragraph [0021] * * paragraph [0009] * [Y] 2 [I] 3,4,6,9-12,14,15; | [IY]US2005129410 (WILSEY PHILIP A [US], et al) [I] 1,3-15 * paragraph [0041]; figure 6 * * paragraph [0033] - paragraph [0037]; figures 4,5,7, * * paragraph [0038] - paragraph [0041] * * paragraph [0023] - paragraph [0025] * [Y] 2; | [A]US2002034950 (SAWADA MANABU [JP], et al) [A] 1-15 * the whole document * | Examen | EP2319742 | - "PARALLELE DATENUEBERTRAGUNG MIT LICHT. ÖEINSATZBEISPIELE AUS DEM INDUSTRIELLEN ALTAG", MESSEN UND PRUFEN, IVA INTERNATIONAL, MUNCHEN, DE, (19960501), vol. 32, no. 5, ISSN 0937-3446, pages 14 - 16, XP000592379 |