Etats contractants désignés | DE | | Procédure d'examen | 30.04.2021 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Taxes payées | Taxe annuelle | 25.07.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 20.08.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 31.08.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 26.08.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | Brevet européen délivré | 06.10.2021 | Procédure dopposition | 07.07.2022 | Aucune opposition formée dans le délai imparti | publié le 07.09.2022 | Données INPADOC Tooltip | LOEB nest pas responsable de lexactitude des données relatives à la situation juridique dans la phase post-délivrance, y compris - et sans restriction - de leur exhaustivité, de leur actualité ou de leur pertinence à légard dun but spécifique. Pour obtenir des informations officielles, veuillez vous adresser aux services nationaux de la propriété industrielle compétents. | Date de lévénement: | 14.02.2018 | | Description de lévénement: | REQUEST FOR EXTENSION OF THE EUROPEAN PATENT | Countries concerned: | BA ME | | Date de lévénement: | 14.02.2018 | | Description de lévénement: | REQUEST FOR EXAMINATION FILED | Effective DATE: | 20170210 | | Date de lévénement: | 14.02.2018 | | Description de lévénement: | DESIGNATED CONTRACTING STATES | Kind Code of Ref Document: | A1 | Designated State(s): | AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR | | Date de lévénement: | 30.03.2021 | | Description de lévénement: | DESPATCH OF COMMUNICATION OF INTENTION TO GRANT A PATENT | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: EPIDOSNIGR1 | | Date de lévénement: | 28.04.2021 | | Description de lévénement: | INTENTION TO GRANT ANNOUNCED | Effective DATE: | 20210331 | | Date de lévénement: | 03.05.2021 | | Description de lévénement: | GRANT FEE PAID | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: EPIDOSNIGR3 | | Date de lévénement: | 12.01.2018 | | Description de lévénement: | PUBLIC REFERENCE MADE UNDER ARTICLE 153(3) EPC TO A PUBLISHED INTERNATIONAL APPLICATION THAT HAS ENTERED THE EUROPEAN PHASE | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: 0009012 | | Date de lévénement: | 30.03.2021 | | Description de lévénement: | INFORMATION ON THE STATUS OF AN EP PATENT APPLICATION OR GRANTED EP PATENT | Free Format Text: | STATUS: GRANT OF PATENT IS INTENDED | | Date de lévénement: | 12.01.2018 | | Description de lévénement: | INFORMATION ON THE STATUS OF AN EP PATENT APPLICATION OR GRANTED EP PATENT | Free Format Text: | STATUS: REQUEST FOR EXAMINATION WAS MADE | | Date de lévénement: | 09.06.2021 | | Description de lévénement: | DESIGNATED CONTRACTING STATES (CORRECTED) | Designated State(s): | DE | | Date de lévénement: | 03.09.2021 | | Description de lévénement: | (EXPECTED) GRANT | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: 0009210 | | Date de lévénement: | 03.09.2021 | | Description de lévénement: | INFORMATION ON THE STATUS OF AN EP PATENT APPLICATION OR GRANTED EP PATENT | Free Format Text: | STATUS: THE PATENT HAS BEEN GRANTED | | Date de lévénement: | 06.10.2021 | | Description de lévénement: | DESIGNATED CONTRACTING STATES | Kind Code of Ref Document: | B1 | Designated State(s): | DE | | Date de lévénement: | 21.10.2021 | | Description de lévénement: | REFERENCE TO A NATIONAL CODE | Event code: | REG DE R096 502016013938 DE | Code Expl.: | +DPMA PUBLICATION OF MENTIONED EP PATENT GRANT | | Date de lévénement: | 12.08.2022 | | Description de lévénement: | NO OPPOSITION FILED WITHIN TIME LIMIT | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: 0009261 | | Date de lévénement: | 12.08.2022 | | Description de lévénement: | INFORMATION ON THE STATUS OF AN EP PATENT APPLICATION OR GRANTED EP PATENT | Free Format Text: | STATUS: NO OPPOSITION FILED WITHIN TIME LIMIT | | Date de lévénement: | 07.07.2022 | | Description de lévénement: | REFERENCE TO A NATIONAL CODE | Event code: | REG DE R097 502016013938 DE | Code Expl.: | +NO OPPOSITION FILED AGAINST GRANTED PATENT, OR EPO OPPOSITION PROCEEDINGS CONCLUDED WITHOUT DECISION | | Date de lévénement: | 14.09.2022 | | Description de lévénement: | NO OPPOSITION FILED | Effective DATE: | 20220707 | | Date de lévénement: | 30.11.2023 | | Description de lévénement: | ANNUAL FEE PAID TO NATIONAL OFFICE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | DE | Payment DATE: | 20230808 | Year of Fee Payment: | 08 | |