EP3135896 - COLLECTEUR D'ADMISSION POUR MOTEUR À COMBUSTION INTERNE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 26.01.2018 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | |
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 27.01.2017 | Dernier événement Tooltip | 26.01.2018 | Demande réputée retirée | publié le 28.02.2018 [2018/09] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés MAHLE Filter Systems Japan Corporation 1-9-12, Kita-otsuka Toshima-ku Tokyo 170-0004 / JP | [2017/09] | Inventeur(s) | 01 /
KAWANO, Takashi c/o MAHLE Filter Systems Japan Corporation 1-9-12, Kita-Otsuka Toshima-ku, Tokyo 170-0004 / JP | [2017/09] | Mandataire(s) | Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB Leopoldstraße 4 80802 München / DE | [2017/09] | Numéro de la demande, date de dépôt | 16185411.2 | 24.08.2016 | [2017/09] | Numéro de priorité, date | JP20150165324 | 25.08.2015 Format original publié: JP 2015165324 | [2017/09] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3135896 | Date: | 01.03.2017 | Langue: | EN | [2017/09] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 19.01.2017 | Classification | IPC: | F02M35/10, F02D9/10, B29C65/08 | [2017/09] | CPC: |
B29C65/08 (US);
F02B31/06 (EP,CN,US);
F02D9/16 (EP,US);
F02M35/10078 (EP,US);
F02M35/10085 (EP,US);
F02M35/10255 (EP,CN,US);
F02M35/10262 (CN);
F02M35/10321 (EP,US);
F02M35/1036 (EP,US);
B29C65/06 (EP,US);
B29C66/1312 (EP,US);
B29C66/30223 (EP,US);
B29C66/322 (EP,US);
B29C66/543 (EP,US);
B29L2031/7492 (EP,US);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/09] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | Titre | Allemand: | ANSAUGVORRICHTUNG FÜR EINEN VERBRENNUNGSMOTOR | [2017/09] | Anglais: | INTAKE APPARATUS FOR INTERNAL COMBUSTION ENGINE | [2017/09] | Français: | COLLECTEUR D'ADMISSION POUR MOTEUR À COMBUSTION INTERNE | [2017/09] | Procédure dexamen | 02.09.2017 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2018/09] | 11.10.2017 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2018/09] |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XY]US2007028891 (AKAGAWA MASAMICHI [JP]) [X] 1 * paragraph [0029] - paragraph [0057]; figures 3, 6A, 6B, 7, 8 * [Y] 2-8; | [Y]US6895926 (MOREAU FABIEN [FR], et al) [Y] 2,3,7,8 * columns 6, l.49 - columns 7, l.6; figures 1-5C *; | [Y]US7624715 (GOLDIN ILIYA [US], et al) [Y] 2-8 * the whole document *; | [Y]US2007017468 (LETOURNEAU MARK [CA], et al) [Y] 2-8 * the whole document *; | [A]US5813380 (TAKAHASHI AKIRA [JP], et al) [A] 1-8 * the whole document *; | [A]EP2835525 (AISIN SEIKI [JP]) [A] 1-8 * the whole document *; | [A]US2005016487 (IKUMA TOMONORI [JP], et al) [A] 1-8 * the whole document *; | [A]EP1452723 (DENSO CORP [JP]) [A] 1-8 * figures 40, 42 *; | [A]US7121246 (UCHIYAMA SHIGEKI [JP]) [A] 1-8 * abstract *; | [A]US2004112322 (CORDUAN PASCAL [FR]) [A] 1-8 * paragraph [0023] - paragraph [0025] * | par le demandeur | JP20150001196 |