EP3290387 - PROTECTEUR DE CHARGE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 12.07.2019 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | |
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 12.10.2018 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 14.09.2018 | ||
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 02.02.2018 | Dernier événement Tooltip | 12.07.2019 | Demande réputée retirée | publié le 14.08.2019 [2019/33] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Ingenieursbureau Wuylens BVBA Vossenberglaan 10 9070 Destelbergen / BE | [2018/10] | Inventeur(s) | 01 /
Wuylens, Philippe Vossenberglaan 10 9070 Destelbergen / BE | [2018/10] | Mandataire(s) | IP HILLS NV Bellevue 5/501 9050 Gent-Ledeberg / BE | [N/P] |
Précédent [2018/10] | Plas, Axel Ivo Michel IP HILLS NV Hubert Frère-Orbanlaan 329 9000 Gent / BE | Numéro de la demande, date de dépôt | 16186651.2 | 31.08.2016 | [2018/10] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3290387 | Date: | 07.03.2018 | Langue: | EN | [2018/10] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 27.02.2017 | Classification | IPC: | B66F9/10, B66F9/12, B66F9/18 | [2018/10] | CPC: |
B66F9/12 (EP);
B66F9/10 (EP);
B66F9/18 (EP)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2018/42] |
Précédent [2018/10] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | Titre | Allemand: | LADESCHUTZ | [2018/10] | Anglais: | A LOAD PROTECTOR | [2018/10] | Français: | PROTECTEUR DE CHARGE | [2018/10] | Procédure dexamen | 31.08.2016 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 06.09.2018 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 07.09.2018 | Requête en examen déposée [2018/42] | 15.10.2018 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 26.02.2019 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2019/33] | 01.04.2019 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2019/33] | Taxes payées | Taxe annuelle | 31.08.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [AD]JPH10291793 (KOMATSU FORKLIFT) [AD] 1,16 * abstract * * figure 6 *; | [AD]US2013277151 (GIANNETTI MIRCO [IT]) [AD] 1,16 * abstract * * figures 8,9 *; | [A]US2009008951 (WHETSTINE ROBERT D [US], et al) [A] 1,16 * abstract * * paragraph [0020] * * figures 1,2 *; | [A]DE29724786U (SIEMAG GMBH [DE]) [A] 1,16 * abstract * * paragraph [0013] * * figures 1,2 *; | [A]DE202015107017U (JUNGHEINRICH AG [DE]) [A] 1,16 * claim 1 * * paragraph [0026] * * figures 1,3,6 *; | [A]GB1024188 (CLAUS GROTH) [A] 1,16 * page 1, line 56 - line 58 * * page 1, line 72 - line 74 * * page 1, line 80 - line 83 * * figure - *; | [A]US2005115010 (JACKSON THOMAS D [US]) [A] 1,16 * abstract * * paragraph [0019] * * figure 1 * | par le demandeur | GB2478410 | GB247841 | US2013277151 | JPH10291793 |