EP3289999 - FRAISEUSE DENTAIRE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 28.08.2020 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 20.09.2019 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 02.04.2019 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 07.09.2018 | ||
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 02.02.2018 | Dernier événement Tooltip | 08.07.2022 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MK | publié le 10.08.2022 [2022/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Ivoclar Vivadent AG Bendererstrasse 2 9494 Schaan / LI | [2018/10] | Inventeur(s) | 01 /
Rohner, Gottfried Ivoclar Vivadent AG Forststr. 6 9450 Altstätten / CH | 02 /
Bodgan, Vadim Ivoclar Vivadent AG Max Planck 32 75175 Pforzheim / DE | 03 /
Lidan, Senad Ivoclar Vivadent AG Schulhausstr. 14 9470 Buchs / CH | [2018/10] | Mandataire(s) | Baronetzky, Klaus Splanemann Patentanwälte Partnerschaft Rumfordstrasse 7 80469 München / DE | [2018/10] | Numéro de la demande, date de dépôt | 16187371.6 | 06.09.2016 | [2018/10] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3289999 | Date: | 07.03.2018 | Langue: | DE | [2018/10] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3289999 | Date: | 23.10.2019 | Langue: | DE | [2019/43] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 14.03.2017 | Classification | IPC: | A61C13/00 | [2018/10] | CPC: |
A61C13/0004 (EP,US);
B23C3/16 (US);
G05B19/188 (US);
G05B2219/45145 (US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2018/41] |
Précédent [2018/10] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | DENTALFRAESMASCHINE | [2018/10] | Anglais: | DENTAL MILLING MACHINE | [2018/10] | Français: | FRAISEUSE DENTAIRE | [2018/10] | Procédure d'examen | 06.09.2016 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 04.09.2018 | Requête en examen déposée [2018/41] | 05.09.2018 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 03.04.2019 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 29.07.2019 | Taxe de délivrance payée | 29.07.2019 | Taxe publication/d‘impression payée | 29.07.2019 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 24.07.2020 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2020/40] | Taxes payées | Taxe annuelle | 17.09.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 16.09.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 06.09.2016 | AL | 23.10.2019 | CY | 23.10.2019 | CZ | 23.10.2019 | DK | 23.10.2019 | EE | 23.10.2019 | HR | 23.10.2019 | LT | 23.10.2019 | LV | 23.10.2019 | MC | 23.10.2019 | MK | 23.10.2019 | MT | 23.10.2019 | NL | 23.10.2019 | PL | 23.10.2019 | RO | 23.10.2019 | RS | 23.10.2019 | SE | 23.10.2019 | SI | 23.10.2019 | SK | 23.10.2019 | SM | 23.10.2019 | TR | 23.10.2019 | BG | 23.01.2020 | NO | 23.01.2020 | GR | 24.01.2020 | IS | 23.02.2020 | PT | 24.02.2020 | [2022/32] |
Précédent [2022/28] | HU | 06.09.2016 | |
AL | 23.10.2019 | ||
CY | 23.10.2019 | ||
CZ | 23.10.2019 | ||
DK | 23.10.2019 | ||
EE | 23.10.2019 | ||
HR | 23.10.2019 | ||
LT | 23.10.2019 | ||
LV | 23.10.2019 | ||
MC | 23.10.2019 | ||
MT | 23.10.2019 | ||
NL | 23.10.2019 | ||
PL | 23.10.2019 | ||
RO | 23.10.2019 | ||
RS | 23.10.2019 | ||
SE | 23.10.2019 | ||
SI | 23.10.2019 | ||
SK | 23.10.2019 | ||
SM | 23.10.2019 | ||
TR | 23.10.2019 | ||
BG | 23.01.2020 | ||
NO | 23.01.2020 | ||
GR | 24.01.2020 | ||
IS | 23.02.2020 | ||
PT | 24.02.2020 | ||
Précédent [2022/27] | HU | 06.09.2016 | |
AL | 23.10.2019 | ||
CY | 23.10.2019 | ||
CZ | 23.10.2019 | ||
DK | 23.10.2019 | ||
EE | 23.10.2019 | ||
HR | 23.10.2019 | ||
LT | 23.10.2019 | ||
LV | 23.10.2019 | ||
MT | 23.10.2019 | ||
NL | 23.10.2019 | ||
PL | 23.10.2019 | ||
RO | 23.10.2019 | ||
RS | 23.10.2019 | ||
SE | 23.10.2019 | ||
SI | 23.10.2019 | ||
SK | 23.10.2019 | ||
SM | 23.10.2019 | ||
TR | 23.10.2019 | ||
BG | 23.01.2020 | ||
NO | 23.01.2020 | ||
GR | 24.01.2020 | ||
IS | 23.02.2020 | ||
PT | 24.02.2020 | ||
Précédent [2020/51] | AL | 23.10.2019 | |
CZ | 23.10.2019 | ||
DK | 23.10.2019 | ||
EE | 23.10.2019 | ||
HR | 23.10.2019 | ||
LT | 23.10.2019 | ||
LV | 23.10.2019 | ||
NL | 23.10.2019 | ||
PL | 23.10.2019 | ||
RO | 23.10.2019 | ||
RS | 23.10.2019 | ||
SE | 23.10.2019 | ||
SI | 23.10.2019 | ||
SK | 23.10.2019 | ||
SM | 23.10.2019 | ||
BG | 23.01.2020 | ||
NO | 23.01.2020 | ||
GR | 24.01.2020 | ||
IS | 23.02.2020 | ||
PT | 24.02.2020 | ||
Précédent [2020/37] | AL | 23.10.2019 | |
CZ | 23.10.2019 | ||
DK | 23.10.2019 | ||
EE | 23.10.2019 | ||
HR | 23.10.2019 | ||
LT | 23.10.2019 | ||
LV | 23.10.2019 | ||
NL | 23.10.2019 | ||
PL | 23.10.2019 | ||
RO | 23.10.2019 | ||
RS | 23.10.2019 | ||
SE | 23.10.2019 | ||
SK | 23.10.2019 | ||
SM | 23.10.2019 | ||
BG | 23.01.2020 | ||
NO | 23.01.2020 | ||
GR | 24.01.2020 | ||
IS | 23.02.2020 | ||
PT | 24.02.2020 | ||
Précédent [2020/36] | AL | 23.10.2019 | |
CZ | 23.10.2019 | ||
DK | 23.10.2019 | ||
EE | 23.10.2019 | ||
HR | 23.10.2019 | ||
LT | 23.10.2019 | ||
LV | 23.10.2019 | ||
NL | 23.10.2019 | ||
PL | 23.10.2019 | ||
RO | 23.10.2019 | ||
RS | 23.10.2019 | ||
SE | 23.10.2019 | ||
BG | 23.01.2020 | ||
NO | 23.01.2020 | ||
GR | 24.01.2020 | ||
IS | 23.02.2020 | ||
PT | 24.02.2020 | ||
Précédent [2020/35] | AL | 23.10.2019 | |
CZ | 23.10.2019 | ||
HR | 23.10.2019 | ||
LT | 23.10.2019 | ||
LV | 23.10.2019 | ||
NL | 23.10.2019 | ||
PL | 23.10.2019 | ||
RO | 23.10.2019 | ||
RS | 23.10.2019 | ||
SE | 23.10.2019 | ||
BG | 23.01.2020 | ||
NO | 23.01.2020 | ||
GR | 24.01.2020 | ||
IS | 24.02.2020 | ||
PT | 24.02.2020 | ||
Précédent [2020/32] | AL | 23.10.2019 | |
HR | 23.10.2019 | ||
LT | 23.10.2019 | ||
LV | 23.10.2019 | ||
NL | 23.10.2019 | ||
PL | 23.10.2019 | ||
RS | 23.10.2019 | ||
SE | 23.10.2019 | ||
BG | 23.01.2020 | ||
NO | 23.01.2020 | ||
GR | 24.01.2020 | ||
IS | 24.02.2020 | ||
PT | 24.02.2020 | ||
Précédent [2020/25] | HR | 23.10.2019 | |
LT | 23.10.2019 | ||
LV | 23.10.2019 | ||
NL | 23.10.2019 | ||
PL | 23.10.2019 | ||
RS | 23.10.2019 | ||
SE | 23.10.2019 | ||
BG | 23.01.2020 | ||
NO | 23.01.2020 | ||
GR | 24.01.2020 | ||
IS | 24.02.2020 | ||
PT | 24.02.2020 | ||
Précédent [2020/24] | LT | 23.10.2019 | |
LV | 23.10.2019 | ||
NL | 23.10.2019 | ||
PL | 23.10.2019 | ||
SE | 23.10.2019 | ||
BG | 23.01.2020 | ||
NO | 23.01.2020 | ||
GR | 24.01.2020 | ||
IS | 24.02.2020 | ||
PT | 24.02.2020 | ||
Précédent [2020/23] | LT | 23.10.2019 | |
LV | 23.10.2019 | ||
NL | 23.10.2019 | ||
PL | 23.10.2019 | ||
SE | 23.10.2019 | ||
BG | 23.01.2020 | ||
NO | 23.01.2020 | ||
GR | 24.01.2020 | ||
PT | 24.02.2020 | ||
Précédent [2020/22] | LT | 23.10.2019 | |
NL | 23.10.2019 | ||
SE | 23.10.2019 | ||
BG | 23.01.2020 | ||
NO | 23.01.2020 | ||
PT | 24.02.2020 | ||
Précédent [2020/21] | NL | 23.10.2019 | |
NO | 23.01.2020 | ||
Précédent [2020/20] | NL | 23.10.2019 | Citations: | Recherche | [XA]US2011083307 (SHIH CHENG HSIU [TW]) [X] 1-5,9-16 * paragraph [0031] - paragraph [0049]; figures 1, 8, 9 * [A] 6,7; | [XA]DE102011109939 (AMANN GIRRBACH AG [AT]) [X] 1-4,8,9,14,15 * paragraph [0034] - paragraph [0035]; figures 1-7 * [A] 5-7,10-13,16; | [A]CN104096696 (ADVANCED MFT TECH CT CN CAMST) [A] 1-16* page 3 - page 5; figure 1 *; | [XDA]EP3012065 (IVOCLAR VIVADENT AG [LI]) [XD] 1-5,8,9,14-16 * paragraph [0030] - paragraph [0050]; figures 1-3 * [A] 6,7,10-13 | par le demandeur | DE4027107 | DE202015100312U | EP3012065 |