Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | Date | Type | WO2018046366 | Dossier mondial | 15.03.2018 | A1 | Numéro de priorité | Date | EP17161558 | 17.03.2017 | EP16187371 | 06.09.2016 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | Date | Type | US11752563 | Dossier mondial | 12.09.2023 | B2 | US2021170503 | 10.06.2021 | A1 | Numéro de priorité | Date | EP17161558 | 17.03.2017 | WO2017EP71757 | 30.08.2017 | EP16187371 | 06.09.2016 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | Date | Type | CN109640874B | Dossier mondial | 24.08.2021 | B | CN109640874 | 16.04.2019 | A | Numéro de priorité | Date | EP17161558 | 17.03.2017 | WO2017EP71757 | 30.08.2017 | EP16187371 | 06.09.2016 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | EP3290000 | Dossier mondial | 20.10.2021 | B1 | EP3290000 | 07.03.2018 | A1 | Numéro de priorité | Date | EP16187371 | 06.09.2016 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | EP3289999 | Dossier mondial | 23.10.2019 | B1 | EP3289999 | 07.03.2018 | A1 | Numéro de priorité | Date | EP16187371 | 06.09.2016 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | ES2765653T | 10.06.2020 | T3 | Numéro de priorité | Date | EP16187371 | 06.09.2016 |