EP3208940 - CIRCUIT D'ATTAQUE, DISPOSITIF ET PROCÉDÉ CORRESPONDANTS [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 11.10.2019 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 02.11.2018 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 10.07.2018 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 12.01.2018 | ||
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 21.07.2017 | Dernier événement Tooltip | 08.07.2022 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MK | publié le 10.08.2022 [2022/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés STMicroelectronics S.r.l. Via C. Olivetti, 2 20864 Agrate Brianza (MB) / IT | [2017/34] | Inventeur(s) | 01 /
ZELLA, Daniele Via Piave, 37 I-27058 Voghera (Pavia) / IT | 02 /
POLETTO, Vanni Via Candiani d'Olivola 7/A I-15033 Casale Monferrato (Alessandria) / IT | 03 /
FOPPIANI, Mauro Via delle genziane 3 I-20147 Milano / IT | [2017/34] | Mandataire(s) | Bosotti, Luciano, et al Buzzi, Notaro & Antonielli d'Oulx S.p.A. Corso Vittorio Emanuele ll, 6 10123 Torino / IT | [N/P] |
Précédent [2018/49] | Bosotti, Luciano, et al Buzzi, Notaro & Antonielli d'Oulx Corso Vittorio Emanuele ll, 6 10123 Torino / IT | ||
Précédent [2017/34] | Bosotti, Luciano Buzzi, Notaro & Antonielli d'Oulx S.r.l. Via Maria Vittoria, 18 10123 Torino / IT | Numéro de la demande, date de dépôt | 16191058.3 | 28.09.2016 | [2017/34] | Numéro de priorité, date | IT2016UB00777 | 16.02.2016 Format original publié: IT UB20160777 | [2017/34] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3208940 | Date: | 23.08.2017 | Langue: | EN | [2017/34] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3208940 | Date: | 05.12.2018 | Langue: | EN | [2018/49] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 28.06.2017 | Classification | IPC: | G05F3/26, H03K17/60, H03K17/687 | [2018/28] | CPC: |
H03K17/687 (EP,CN,US);
H03K17/6872 (US);
G05F3/26 (EP,US);
H03K17/60 (US)
|
Précédent IPC [2017/34] | H03K17/687 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2018/07] |
Précédent [2017/34] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | TREIBERSCHALTUNG, ENTSPRECHENDE VORRICHTUNG UND ENTSPRECHENDES VERFAHREN | [2017/34] | Anglais: | A DRIVER CIRCUIT, CORRESPONDING DEVICE AND METHOD | [2017/34] | Français: | CIRCUIT D'ATTAQUE, DISPOSITIF ET PROCÉDÉ CORRESPONDANTS | [2017/34] | Procédure d'examen | 28.09.2016 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 27.12.2017 | Requête en examen déposée [2018/07] | 11.07.2018 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 16.10.2018 | Taxe de délivrance payée | 16.10.2018 | Taxe publication/d‘impression payée | 16.10.2018 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 06.09.2019 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2019/46] | Taxes payées | Taxe annuelle | 21.09.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 28.09.2016 | AL | 05.12.2018 | AT | 05.12.2018 | CY | 05.12.2018 | CZ | 05.12.2018 | DK | 05.12.2018 | EE | 05.12.2018 | ES | 05.12.2018 | FI | 05.12.2018 | HR | 05.12.2018 | IT | 05.12.2018 | LT | 05.12.2018 | LV | 05.12.2018 | MC | 05.12.2018 | MK | 05.12.2018 | MT | 05.12.2018 | NL | 05.12.2018 | PL | 05.12.2018 | RO | 05.12.2018 | RS | 05.12.2018 | SE | 05.12.2018 | SI | 05.12.2018 | SK | 05.12.2018 | SM | 05.12.2018 | TR | 05.12.2018 | BG | 05.03.2019 | NO | 05.03.2019 | GR | 06.03.2019 | IS | 05.04.2019 | PT | 05.04.2019 | [2022/32] |
Précédent [2021/34] | HU | 28.09.2016 | |
AL | 05.12.2018 | ||
AT | 05.12.2018 | ||
CY | 05.12.2018 | ||
CZ | 05.12.2018 | ||
DK | 05.12.2018 | ||
EE | 05.12.2018 | ||
ES | 05.12.2018 | ||
FI | 05.12.2018 | ||
HR | 05.12.2018 | ||
IT | 05.12.2018 | ||
LT | 05.12.2018 | ||
LV | 05.12.2018 | ||
MC | 05.12.2018 | ||
MT | 05.12.2018 | ||
NL | 05.12.2018 | ||
PL | 05.12.2018 | ||
RO | 05.12.2018 | ||
RS | 05.12.2018 | ||
SE | 05.12.2018 | ||
SI | 05.12.2018 | ||
SK | 05.12.2018 | ||
SM | 05.12.2018 | ||
TR | 05.12.2018 | ||
BG | 05.03.2019 | ||
NO | 05.03.2019 | ||
GR | 06.03.2019 | ||
IS | 05.04.2019 | ||
PT | 05.04.2019 | ||
Précédent [2021/32] | HU | 28.09.2016 | |
AL | 05.12.2018 | ||
AT | 05.12.2018 | ||
CY | 05.12.2018 | ||
CZ | 05.12.2018 | ||
DK | 05.12.2018 | ||
EE | 05.12.2018 | ||
ES | 05.12.2018 | ||
FI | 05.12.2018 | ||
HR | 05.12.2018 | ||
IT | 05.12.2018 | ||
LT | 05.12.2018 | ||
LV | 05.12.2018 | ||
MC | 05.12.2018 | ||
NL | 05.12.2018 | ||
PL | 05.12.2018 | ||
RO | 05.12.2018 | ||
RS | 05.12.2018 | ||
SE | 05.12.2018 | ||
SI | 05.12.2018 | ||
SK | 05.12.2018 | ||
SM | 05.12.2018 | ||
TR | 05.12.2018 | ||
BG | 05.03.2019 | ||
NO | 05.03.2019 | ||
GR | 06.03.2019 | ||
IS | 05.04.2019 | ||
PT | 05.04.2019 | ||
Précédent [2021/26] | AL | 05.12.2018 | |
AT | 05.12.2018 | ||
CY | 05.12.2018 | ||
CZ | 05.12.2018 | ||
DK | 05.12.2018 | ||
EE | 05.12.2018 | ||
ES | 05.12.2018 | ||
FI | 05.12.2018 | ||
HR | 05.12.2018 | ||
IT | 05.12.2018 | ||
LT | 05.12.2018 | ||
LV | 05.12.2018 | ||
MC | 05.12.2018 | ||
NL | 05.12.2018 | ||
PL | 05.12.2018 | ||
RO | 05.12.2018 | ||
RS | 05.12.2018 | ||
SE | 05.12.2018 | ||
SI | 05.12.2018 | ||
SK | 05.12.2018 | ||
SM | 05.12.2018 | ||
TR | 05.12.2018 | ||
BG | 05.03.2019 | ||
NO | 05.03.2019 | ||
GR | 06.03.2019 | ||
IS | 05.04.2019 | ||
PT | 05.04.2019 | ||
Précédent [2020/25] | AL | 05.12.2018 | |
AT | 05.12.2018 | ||
CZ | 05.12.2018 | ||
DK | 05.12.2018 | ||
EE | 05.12.2018 | ||
ES | 05.12.2018 | ||
FI | 05.12.2018 | ||
HR | 05.12.2018 | ||
IT | 05.12.2018 | ||
LT | 05.12.2018 | ||
LV | 05.12.2018 | ||
MC | 05.12.2018 | ||
NL | 05.12.2018 | ||
PL | 05.12.2018 | ||
RO | 05.12.2018 | ||
RS | 05.12.2018 | ||
SE | 05.12.2018 | ||
SI | 05.12.2018 | ||
SK | 05.12.2018 | ||
SM | 05.12.2018 | ||
TR | 05.12.2018 | ||
BG | 05.03.2019 | ||
NO | 05.03.2019 | ||
GR | 06.03.2019 | ||
IS | 05.04.2019 | ||
PT | 05.04.2019 | ||
Précédent [2020/17] | AL | 05.12.2018 | |
AT | 05.12.2018 | ||
CZ | 05.12.2018 | ||
DK | 05.12.2018 | ||
EE | 05.12.2018 | ||
ES | 05.12.2018 | ||
FI | 05.12.2018 | ||
HR | 05.12.2018 | ||
IT | 05.12.2018 | ||
LT | 05.12.2018 | ||
LV | 05.12.2018 | ||
NL | 05.12.2018 | ||
PL | 05.12.2018 | ||
RO | 05.12.2018 | ||
RS | 05.12.2018 | ||
SE | 05.12.2018 | ||
SI | 05.12.2018 | ||
SK | 05.12.2018 | ||
SM | 05.12.2018 | ||
TR | 05.12.2018 | ||
BG | 05.03.2019 | ||
NO | 05.03.2019 | ||
GR | 06.03.2019 | ||
IS | 05.04.2019 | ||
PT | 05.04.2019 | ||
Précédent [2019/50] | AL | 05.12.2018 | |
AT | 05.12.2018 | ||
CZ | 05.12.2018 | ||
DK | 05.12.2018 | ||
EE | 05.12.2018 | ||
ES | 05.12.2018 | ||
FI | 05.12.2018 | ||
HR | 05.12.2018 | ||
IT | 05.12.2018 | ||
LT | 05.12.2018 | ||
LV | 05.12.2018 | ||
NL | 05.12.2018 | ||
PL | 05.12.2018 | ||
RO | 05.12.2018 | ||
RS | 05.12.2018 | ||
SE | 05.12.2018 | ||
SI | 05.12.2018 | ||
SK | 05.12.2018 | ||
SM | 05.12.2018 | ||
BG | 05.03.2019 | ||
NO | 05.03.2019 | ||
GR | 06.03.2019 | ||
IS | 05.04.2019 | ||
PT | 05.04.2019 | ||
Précédent [2019/48] | AL | 05.12.2018 | |
AT | 05.12.2018 | ||
CZ | 05.12.2018 | ||
DK | 05.12.2018 | ||
EE | 05.12.2018 | ||
ES | 05.12.2018 | ||
FI | 05.12.2018 | ||
HR | 05.12.2018 | ||
IT | 05.12.2018 | ||
LT | 05.12.2018 | ||
LV | 05.12.2018 | ||
NL | 05.12.2018 | ||
PL | 05.12.2018 | ||
RO | 05.12.2018 | ||
RS | 05.12.2018 | ||
SE | 05.12.2018 | ||
SK | 05.12.2018 | ||
SM | 05.12.2018 | ||
BG | 05.03.2019 | ||
NO | 05.03.2019 | ||
GR | 06.03.2019 | ||
IS | 05.04.2019 | ||
PT | 05.04.2019 | ||
Précédent [2019/39] | AL | 05.12.2018 | |
AT | 05.12.2018 | ||
CZ | 05.12.2018 | ||
EE | 05.12.2018 | ||
ES | 05.12.2018 | ||
FI | 05.12.2018 | ||
HR | 05.12.2018 | ||
IT | 05.12.2018 | ||
LT | 05.12.2018 | ||
LV | 05.12.2018 | ||
NL | 05.12.2018 | ||
PL | 05.12.2018 | ||
RO | 05.12.2018 | ||
RS | 05.12.2018 | ||
SE | 05.12.2018 | ||
SK | 05.12.2018 | ||
SM | 05.12.2018 | ||
BG | 05.03.2019 | ||
NO | 05.03.2019 | ||
GR | 06.03.2019 | ||
IS | 05.04.2019 | ||
PT | 05.04.2019 | ||
Précédent [2019/37] | AL | 05.12.2018 | |
AT | 05.12.2018 | ||
CZ | 05.12.2018 | ||
EE | 05.12.2018 | ||
ES | 05.12.2018 | ||
FI | 05.12.2018 | ||
HR | 05.12.2018 | ||
IT | 05.12.2018 | ||
LT | 05.12.2018 | ||
LV | 05.12.2018 | ||
NL | 05.12.2018 | ||
PL | 05.12.2018 | ||
RO | 05.12.2018 | ||
RS | 05.12.2018 | ||
SE | 05.12.2018 | ||
SM | 05.12.2018 | ||
BG | 05.03.2019 | ||
NO | 05.03.2019 | ||
GR | 06.03.2019 | ||
PT | 05.04.2019 | ||
Précédent [2019/35] | AL | 05.12.2018 | |
AT | 05.12.2018 | ||
CZ | 05.12.2018 | ||
ES | 05.12.2018 | ||
FI | 05.12.2018 | ||
HR | 05.12.2018 | ||
IT | 05.12.2018 | ||
LT | 05.12.2018 | ||
LV | 05.12.2018 | ||
NL | 05.12.2018 | ||
PL | 05.12.2018 | ||
RS | 05.12.2018 | ||
SE | 05.12.2018 | ||
BG | 05.03.2019 | ||
NO | 05.03.2019 | ||
GR | 06.03.2019 | ||
PT | 05.04.2019 | ||
Précédent [2019/34] | AL | 05.12.2018 | |
AT | 05.12.2018 | ||
ES | 05.12.2018 | ||
FI | 05.12.2018 | ||
HR | 05.12.2018 | ||
IT | 05.12.2018 | ||
LT | 05.12.2018 | ||
LV | 05.12.2018 | ||
NL | 05.12.2018 | ||
RS | 05.12.2018 | ||
SE | 05.12.2018 | ||
BG | 05.03.2019 | ||
NO | 05.03.2019 | ||
GR | 06.03.2019 | ||
PT | 05.04.2019 | ||
Précédent [2019/33] | AL | 05.12.2018 | |
AT | 05.12.2018 | ||
ES | 05.12.2018 | ||
FI | 05.12.2018 | ||
HR | 05.12.2018 | ||
LT | 05.12.2018 | ||
LV | 05.12.2018 | ||
NL | 05.12.2018 | ||
RS | 05.12.2018 | ||
SE | 05.12.2018 | ||
BG | 05.03.2019 | ||
NO | 05.03.2019 | ||
GR | 06.03.2019 | ||
PT | 05.04.2019 | ||
Précédent [2019/30] | AL | 05.12.2018 | |
AT | 05.12.2018 | ||
ES | 05.12.2018 | ||
FI | 05.12.2018 | ||
HR | 05.12.2018 | ||
LT | 05.12.2018 | ||
LV | 05.12.2018 | ||
NL | 05.12.2018 | ||
RS | 05.12.2018 | ||
SE | 05.12.2018 | ||
BG | 05.03.2019 | ||
NO | 05.03.2019 | ||
GR | 06.03.2019 | ||
Précédent [2019/26] | AL | 05.12.2018 | |
AT | 05.12.2018 | ||
ES | 05.12.2018 | ||
FI | 05.12.2018 | ||
HR | 05.12.2018 | ||
LT | 05.12.2018 | ||
LV | 05.12.2018 | ||
RS | 05.12.2018 | ||
SE | 05.12.2018 | ||
BG | 05.03.2019 | ||
NO | 05.03.2019 | ||
GR | 06.03.2019 | ||
Précédent [2019/25] | AT | 05.12.2018 | |
ES | 05.12.2018 | ||
FI | 05.12.2018 | ||
HR | 05.12.2018 | ||
LT | 05.12.2018 | ||
LV | 05.12.2018 | ||
RS | 05.12.2018 | ||
SE | 05.12.2018 | ||
BG | 05.03.2019 | ||
NO | 05.03.2019 | ||
GR | 06.03.2019 | ||
Précédent [2019/24] | AT | 05.12.2018 | |
ES | 05.12.2018 | ||
FI | 05.12.2018 | ||
HR | 05.12.2018 | ||
LT | 05.12.2018 | ||
LV | 05.12.2018 | ||
SE | 05.12.2018 | ||
BG | 05.03.2019 | ||
NO | 05.03.2019 | ||
GR | 06.03.2019 | ||
Précédent [2019/23] | AT | 05.12.2018 | |
ES | 05.12.2018 | ||
FI | 05.12.2018 | ||
HR | 05.12.2018 | ||
LT | 05.12.2018 | ||
LV | 05.12.2018 | ||
BG | 05.03.2019 | ||
NO | 05.03.2019 | ||
Précédent [2019/22] | FI | 05.12.2018 | |
LT | 05.12.2018 | ||
BG | 05.03.2019 | ||
NO | 05.03.2019 | ||
Précédent [2019/21] | FI | 05.12.2018 | |
LT | 05.12.2018 | ||
NO | 05.03.2019 | ||
Précédent [2019/20] | LT | 05.12.2018 | |
NO | 05.03.2019 | Citations: | Recherche | [A]US5757213 (MOLLER DAVID DALE [US]) [A] 1-14* the whole document *; | [A]US2001030557 (NIIMI YUKIHIDE [JP]) [A] 1-14 * the whole document *; | [A]US6348820 (BENNETT PAUL T [US], et al) [A] 1-14 * figures 5,6 *; | [A]DE10240167 (INFINEON TECHNOLOGIES AG [DE]) [A] 1-14 * paragraph [0018] - paragraph [0024]; figure 1 * |