EP3165991 - COMMANDE À MAIN DE FREINAGE POUR LA DOUBLE COMMANDE D'UN VÉHICULE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 10.05.2019 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 01.06.2018 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 29.01.2018 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 27.10.2017 | ||
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 07.04.2017 | Dernier événement Tooltip | 03.07.2020 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): CY, MK | publié le 05.08.2020 [2020/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés SARL ROGER ROUDAUT 24, Place Napoleon III BP 90101 29200 Brest / FR | [2017/19] | Inventeur(s) | 01 /
ROUDAUT, Roger 270 route de Kereneut Izella 29470 PLOUGASTEL DAOULAS / FR | [2017/19] | Mandataire(s) | Ipside 4, rue de Kerogan 29337 Quimper Cedex / FR | [2017/19] | Numéro de la demande, date de dépôt | 16191430.4 | 29.09.2016 | [2017/19] | Numéro de priorité, date | FR20150059236 | 30.09.2015 Format original publié: FR 1559236 | [2017/19] | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3165991 | Date: | 10.05.2017 | Langue: | FR | [2017/19] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3165991 | Date: | 04.07.2018 | Langue: | FR | [2018/27] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 11.04.2017 | Classification | IPC: | G05G1/487, G05G1/34 | [2017/19] | CPC: |
G05G1/487 (EP);
G05G1/34 (EP)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/48] |
Précédent [2017/19] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | HANDSTEUERUNG DES BREMSVORGANGS FÜR DOPPELSTEUERUNG EINES FAHRZEUGS | [2017/19] | Anglais: | HANDBRAKE CONTROL FOR DUAL CONTROL OF A VEHICLE | [2017/19] | Français: | COMMANDE À MAIN DE FREINAGE POUR LA DOUBLE COMMANDE D'UN VÉHICULE | [2017/19] | Procédure d'examen | 29.09.2016 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 24.10.2017 | Requête en examen déposée [2017/48] | 30.01.2018 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 25.05.2018 | Taxe de délivrance payée | 25.05.2018 | Taxe publication/d‘impression payée | 25.05.2018 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 05.04.2019 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2019/24] |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 29.09.2016 | AL | 04.07.2018 | AT | 04.07.2018 | CY | 04.07.2018 | CZ | 04.07.2018 | DK | 04.07.2018 | EE | 04.07.2018 | ES | 04.07.2018 | FI | 04.07.2018 | HR | 04.07.2018 | IT | 04.07.2018 | LT | 04.07.2018 | LV | 04.07.2018 | MC | 04.07.2018 | MK | 04.07.2018 | MT | 04.07.2018 | PL | 04.07.2018 | PT | 04.07.2018 | RO | 04.07.2018 | RS | 04.07.2018 | SE | 04.07.2018 | SI | 04.07.2018 | SK | 04.07.2018 | SM | 04.07.2018 | BG | 04.10.2018 | NO | 04.10.2018 | GR | 05.10.2018 | IS | 04.11.2018 | [2020/31] |
Précédent [2020/30] | HU | 29.09.2016 | |
AL | 04.07.2018 | ||
AT | 04.07.2018 | ||
CZ | 04.07.2018 | ||
DK | 04.07.2018 | ||
EE | 04.07.2018 | ||
ES | 04.07.2018 | ||
FI | 04.07.2018 | ||
HR | 04.07.2018 | ||
IT | 04.07.2018 | ||
LT | 04.07.2018 | ||
LV | 04.07.2018 | ||
MC | 04.07.2018 | ||
MT | 04.07.2018 | ||
PL | 04.07.2018 | ||
PT | 04.07.2018 | ||
RO | 04.07.2018 | ||
RS | 04.07.2018 | ||
SE | 04.07.2018 | ||
SI | 04.07.2018 | ||
SK | 04.07.2018 | ||
SM | 04.07.2018 | ||
BG | 04.10.2018 | ||
NO | 04.10.2018 | ||
GR | 05.10.2018 | ||
IS | 04.11.2018 | ||
Précédent [2020/28] | AL | 04.07.2018 | |
AT | 04.07.2018 | ||
CZ | 04.07.2018 | ||
DK | 04.07.2018 | ||
EE | 04.07.2018 | ||
ES | 04.07.2018 | ||
FI | 04.07.2018 | ||
HR | 04.07.2018 | ||
IT | 04.07.2018 | ||
LT | 04.07.2018 | ||
LV | 04.07.2018 | ||
MC | 04.07.2018 | ||
MT | 04.07.2018 | ||
PL | 04.07.2018 | ||
PT | 04.07.2018 | ||
RO | 04.07.2018 | ||
RS | 04.07.2018 | ||
SE | 04.07.2018 | ||
SI | 04.07.2018 | ||
SK | 04.07.2018 | ||
SM | 04.07.2018 | ||
BG | 04.10.2018 | ||
NO | 04.10.2018 | ||
GR | 05.10.2018 | ||
IS | 04.11.2018 | ||
Précédent [2020/08] | AL | 04.07.2018 | |
AT | 04.07.2018 | ||
CZ | 04.07.2018 | ||
DK | 04.07.2018 | ||
EE | 04.07.2018 | ||
ES | 04.07.2018 | ||
FI | 04.07.2018 | ||
HR | 04.07.2018 | ||
IT | 04.07.2018 | ||
LT | 04.07.2018 | ||
LV | 04.07.2018 | ||
MC | 04.07.2018 | ||
MT | 04.07.2018 | ||
PL | 04.07.2018 | ||
RO | 04.07.2018 | ||
RS | 04.07.2018 | ||
SE | 04.07.2018 | ||
SI | 04.07.2018 | ||
SK | 04.07.2018 | ||
SM | 04.07.2018 | ||
BG | 04.10.2018 | ||
NO | 04.10.2018 | ||
GR | 05.10.2018 | ||
IS | 04.11.2018 | ||
Précédent [2019/37] | AL | 04.07.2018 | |
AT | 04.07.2018 | ||
CZ | 04.07.2018 | ||
DK | 04.07.2018 | ||
EE | 04.07.2018 | ||
ES | 04.07.2018 | ||
FI | 04.07.2018 | ||
HR | 04.07.2018 | ||
IT | 04.07.2018 | ||
LT | 04.07.2018 | ||
LV | 04.07.2018 | ||
MC | 04.07.2018 | ||
PL | 04.07.2018 | ||
RO | 04.07.2018 | ||
RS | 04.07.2018 | ||
SE | 04.07.2018 | ||
SI | 04.07.2018 | ||
SK | 04.07.2018 | ||
SM | 04.07.2018 | ||
BG | 04.10.2018 | ||
NO | 04.10.2018 | ||
GR | 05.10.2018 | ||
IS | 04.11.2018 | ||
Précédent [2019/26] | AL | 04.07.2018 | |
AT | 04.07.2018 | ||
CZ | 04.07.2018 | ||
DK | 04.07.2018 | ||
EE | 04.07.2018 | ||
ES | 04.07.2018 | ||
FI | 04.07.2018 | ||
HR | 04.07.2018 | ||
IT | 04.07.2018 | ||
LT | 04.07.2018 | ||
LV | 04.07.2018 | ||
MC | 04.07.2018 | ||
PL | 04.07.2018 | ||
RO | 04.07.2018 | ||
RS | 04.07.2018 | ||
SE | 04.07.2018 | ||
SK | 04.07.2018 | ||
SM | 04.07.2018 | ||
BG | 04.10.2018 | ||
NO | 04.10.2018 | ||
GR | 05.10.2018 | ||
IS | 04.11.2018 | ||
Précédent [2019/24] | AL | 04.07.2018 | |
AT | 04.07.2018 | ||
CZ | 04.07.2018 | ||
EE | 04.07.2018 | ||
ES | 04.07.2018 | ||
FI | 04.07.2018 | ||
HR | 04.07.2018 | ||
IT | 04.07.2018 | ||
LT | 04.07.2018 | ||
LV | 04.07.2018 | ||
MC | 04.07.2018 | ||
PL | 04.07.2018 | ||
RO | 04.07.2018 | ||
RS | 04.07.2018 | ||
SE | 04.07.2018 | ||
SK | 04.07.2018 | ||
BG | 04.10.2018 | ||
NO | 04.10.2018 | ||
GR | 05.10.2018 | ||
IS | 04.11.2018 | ||
Précédent [2019/22] | AL | 04.07.2018 | |
AT | 04.07.2018 | ||
CZ | 04.07.2018 | ||
ES | 04.07.2018 | ||
FI | 04.07.2018 | ||
HR | 04.07.2018 | ||
IT | 04.07.2018 | ||
LT | 04.07.2018 | ||
LV | 04.07.2018 | ||
PL | 04.07.2018 | ||
RO | 04.07.2018 | ||
RS | 04.07.2018 | ||
SE | 04.07.2018 | ||
BG | 04.10.2018 | ||
NO | 04.10.2018 | ||
GR | 05.10.2018 | ||
IS | 04.11.2018 | ||
Précédent [2019/21] | AL | 04.07.2018 | |
AT | 04.07.2018 | ||
CZ | 04.07.2018 | ||
ES | 04.07.2018 | ||
FI | 04.07.2018 | ||
HR | 04.07.2018 | ||
IT | 04.07.2018 | ||
LT | 04.07.2018 | ||
LV | 04.07.2018 | ||
PL | 04.07.2018 | ||
RS | 04.07.2018 | ||
SE | 04.07.2018 | ||
BG | 04.10.2018 | ||
NO | 04.10.2018 | ||
GR | 05.10.2018 | ||
IS | 04.11.2018 | ||
Précédent [2019/12] | AL | 04.07.2018 | |
AT | 04.07.2018 | ||
CZ | 04.07.2018 | ||
ES | 04.07.2018 | ||
FI | 04.07.2018 | ||
HR | 04.07.2018 | ||
LT | 04.07.2018 | ||
LV | 04.07.2018 | ||
PL | 04.07.2018 | ||
RS | 04.07.2018 | ||
SE | 04.07.2018 | ||
BG | 04.10.2018 | ||
NO | 04.10.2018 | ||
GR | 05.10.2018 | ||
IS | 04.11.2018 | ||
Précédent [2019/11] | AT | 04.07.2018 | |
CZ | 04.07.2018 | ||
FI | 04.07.2018 | ||
HR | 04.07.2018 | ||
LT | 04.07.2018 | ||
PL | 04.07.2018 | ||
RS | 04.07.2018 | ||
SE | 04.07.2018 | ||
BG | 04.10.2018 | ||
NO | 04.10.2018 | ||
GR | 05.10.2018 | ||
IS | 04.11.2018 | ||
Précédent [2019/10] | AT | 04.07.2018 | |
CZ | 04.07.2018 | ||
FI | 04.07.2018 | ||
LT | 04.07.2018 | ||
PL | 04.07.2018 | ||
RS | 04.07.2018 | ||
SE | 04.07.2018 | ||
BG | 04.10.2018 | ||
NO | 04.10.2018 | ||
GR | 05.10.2018 | ||
IS | 04.11.2018 | ||
Précédent [2019/08] | FI | 04.07.2018 | |
LT | 04.07.2018 | ||
NO | 04.10.2018 | ||
IS | 04.11.2018 | ||
Précédent [2019/07] | LT | 04.07.2018 | Citations: | Recherche | [A]US2411500 (BRADLEY LOUISE N) [A] 1-8 * the whole document *; | [A]FR2407093 (SEGAL PATRICK [FR]) [A] 1-8 * the whole document *; | [A]US2011308881 (CAPPUCCIO LOUIS W [US], et al) [A] 1-8* the whole document * | par le demandeur | US2411500 |