EP3301620 - PROCÉDÉ DE SÉLECTION MISE EN UVRE PAR ORDINATEUR DE TECHNOLOGIES À APPLIQUER POUR AMÉLIORER L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE D'UNE INSTALLATION ET SYSTÈME ASSOCIÉ [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été retirée Statut actualisé le 12.10.2018 Base de données mise à jour au 17.07.2024 | |
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 02.03.2018 | Dernier événement Tooltip | 19.10.2018 | Requête en transformation en demande nationale | publié le 21.11.2018 [2018/47] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Alperia Bartucci S.p.A. Via Dodiciville, 8 39100 Bolzano / IT | [N/P] |
Précédent [2018/33] | Pour tous les Etats désignés Alperia Bartucci S.p.A. Via Dodiciville,8 39100 Bolzano / IT | ||
Précédent [2018/14] | Pour tous les Etats désignés Bartucci S.p.A. Corso Vittorio Emanuele II, 36 37038 Soave (VR) / IT | Inventeur(s) | 01 /
BARTUCCI, Giovanni Via dell'Amicizia, 14 i-37038 Soave (VR) / IT | 02 /
FARELLA, Giorgia Via Curiel, 12 i-35131 Padova / IT | [2018/14] | Mandataire(s) | Di Bernardo, Antonio Thinx S.r.l. P.le Luigi Cadorna, 10 20123 Milano / IT | [N/P] |
Précédent [2018/14] | Di Bernardo, Antonio Thinx S.r.l. Via Paleocapa, 7 20121 Milano / IT | Numéro de la demande, date de dépôt | 16192073.1 | 03.10.2016 | [2018/14] | Langue de dépôt | IT | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3301620 | Date: | 04.04.2018 | Langue: | EN | [2018/14] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 02.02.2017 | Classification | IPC: | G06Q10/06 | [2018/14] | CPC: |
G06Q10/0631 (EP);
G06Q10/06 (EP);
G06Q50/06 (EP);
G06F2119/08 (EP);
Y02P90/82 (EP)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2018/14] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VERFAHREN ZUR COMPUTERIMPLEMENTIERTEN AUSWAHL VON ZUR VERBESSERUNG DER ENERGIEEFFIZIENZ EINER ANLAGE EINGESETZTEN TECHNOLOGIEN UND ZUGEHÖRIGES SYSTEM | [2018/14] | Anglais: | METHOD FOR COMPUTER IMPLEMENTED SELECTION OF TECHNOLOGIES TO BE APPLIED TO IMPROVE ENERGY EFFICIENCY OF A PLANT, AND RELATED SYSTEM | [2018/14] | Français: | PROCÉDÉ DE SÉLECTION MISE EN UVRE PAR ORDINATEUR DE TECHNOLOGIES À APPLIQUER POUR AMÉLIORER L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE D'UNE INSTALLATION ET SYSTÈME ASSOCIÉ | [2018/14] | Procédure dexamen | 13.09.2018 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 28.09.2018 | Demande retirée par le demandeur [2018/46] | 28.09.2018 | Requête en transformation en demande nationale, pour IT [2018/47] |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [I]EP2560113 (GEN ELECTRIC [US]); |