EP3312579 - CAPTEUR INFRAROUGE DESTINÉ À MESURER LA TEMPÉRATURE DE L'AIR AMBIANT [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 21.07.2023 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 12.08.2022 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 22.06.2022 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 16.05.2022 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 11.04.2022 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 07.09.2019 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 02.11.2018 | ||
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 23.03.2018 | Dernier événement Tooltip | 13.09.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MT | publié le 16.10.2024 [2024/42] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Melexis Technologies NV Transportstraat 1 3980 Tessenderlo / BE | [2022/37] |
Précédent [2018/17] | Pour tous les Etats désignés Melexis Technologies NV Transportstraat 1 3980 Tessenderlo / BE | Inventeur(s) | 01 /
BUYDENS, Luc Torenplein 3 2460 Kasterlee / BE | [2018/17] | Mandataire(s) | Winger Mouterij 16 bus 101 3190 Boortmeerbeek / BE | [N/P] |
Précédent [2022/37] | DenK iP bv Leuvensesteenweg 203 3190 Boortmeerbeek / BE | ||
Précédent [2018/17] | DenK iP Leuvensesteenweg 203 3190 Boortmeerbeek / BE | Numéro de la demande, date de dépôt | 16194690.0 | 19.10.2016 | [2018/17] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3312579 | Date: | 25.04.2018 | Langue: | EN | [2018/17] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3312579 | Date: | 14.09.2022 | Langue: | EN | [2022/37] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 10.05.2017 | Classification | IPC: | G01J5/04, G01J5/08, G01J5/02, G01K1/18 | [2018/17] | CPC: |
G01J5/0875 (EP,CN,US);
G01J5/0265 (EP,US);
G01J5/045 (EP,US);
G01J5/064 (EP,US);
G01J5/0887 (EP,US);
G01J5/10 (CN);
G01K1/18 (EP,US)
(-)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2018/49] |
Précédent [2018/17] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | INFRAROTSENSOR ZUR MESSUNG DER UMGEBUNGSLUFTTEMPERATUR | [2018/17] | Anglais: | INFRARED SENSOR FOR MEASURING AMBIENT AIR TEMPERATURE | [2018/17] | Français: | CAPTEUR INFRAROUGE DESTINÉ À MESURER LA TEMPÉRATURE DE L'AIR AMBIANT | [2018/17] | Procédure d'examen | 24.10.2018 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 24.10.2018 | Requête en examen déposée [2018/49] | 24.10.2018 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 11.09.2019 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 02.06.2020 | Réponse à une notification de la division dexamen | 12.04.2022 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 13.05.2022 | Désaccord du demandeur concernant la notification relative à l'intention de délivrer un brevet ou reprise de la procédure d'examen par l'OEB | 23.06.2022 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 03.08.2022 | Taxe de délivrance payée | 03.08.2022 | Taxe publication/d‘impression payée | 03.08.2022 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 15.06.2023 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2023/34] | Taxes payées | Taxe annuelle | 24.10.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 21.10.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 20.10.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 20.10.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 19.10.2016 | AL | 14.09.2022 | AT | 14.09.2022 | BG | 14.09.2022 | CY | 14.09.2022 | CZ | 14.09.2022 | DK | 14.09.2022 | EE | 14.09.2022 | ES | 14.09.2022 | FI | 14.09.2022 | HR | 14.09.2022 | IT | 14.09.2022 | LT | 14.09.2022 | LV | 14.09.2022 | MC | 14.09.2022 | MK | 14.09.2022 | MT | 14.09.2022 | NL | 14.09.2022 | PL | 14.09.2022 | RO | 14.09.2022 | RS | 14.09.2022 | SE | 14.09.2022 | SI | 14.09.2022 | SK | 14.09.2022 | SM | 14.09.2022 | IE | 19.10.2022 | LU | 19.10.2022 | BE | 31.10.2022 | CH | 31.10.2022 | LI | 31.10.2022 | GB | 14.12.2022 | NO | 14.12.2022 | GR | 15.12.2022 | IS | 14.01.2023 | PT | 16.01.2023 | [2024/42] |
Précédent [2024/34] | HU | 19.10.2016 | |
AL | 14.09.2022 | ||
AT | 14.09.2022 | ||
BG | 14.09.2022 | ||
CY | 14.09.2022 | ||
CZ | 14.09.2022 | ||
DK | 14.09.2022 | ||
EE | 14.09.2022 | ||
ES | 14.09.2022 | ||
FI | 14.09.2022 | ||
HR | 14.09.2022 | ||
IT | 14.09.2022 | ||
LT | 14.09.2022 | ||
LV | 14.09.2022 | ||
MC | 14.09.2022 | ||
MK | 14.09.2022 | ||
NL | 14.09.2022 | ||
PL | 14.09.2022 | ||
RO | 14.09.2022 | ||
RS | 14.09.2022 | ||
SE | 14.09.2022 | ||
SI | 14.09.2022 | ||
SK | 14.09.2022 | ||
SM | 14.09.2022 | ||
IE | 19.10.2022 | ||
LU | 19.10.2022 | ||
BE | 31.10.2022 | ||
CH | 31.10.2022 | ||
LI | 31.10.2022 | ||
GB | 14.12.2022 | ||
NO | 14.12.2022 | ||
GR | 15.12.2022 | ||
IS | 14.01.2023 | ||
PT | 16.01.2023 | ||
Précédent [2024/27] | HU | 19.10.2016 | |
AL | 14.09.2022 | ||
AT | 14.09.2022 | ||
CY | 14.09.2022 | ||
CZ | 14.09.2022 | ||
DK | 14.09.2022 | ||
EE | 14.09.2022 | ||
ES | 14.09.2022 | ||
FI | 14.09.2022 | ||
HR | 14.09.2022 | ||
IT | 14.09.2022 | ||
LT | 14.09.2022 | ||
LV | 14.09.2022 | ||
MC | 14.09.2022 | ||
MK | 14.09.2022 | ||
NL | 14.09.2022 | ||
PL | 14.09.2022 | ||
RO | 14.09.2022 | ||
RS | 14.09.2022 | ||
SE | 14.09.2022 | ||
SI | 14.09.2022 | ||
SK | 14.09.2022 | ||
SM | 14.09.2022 | ||
IE | 19.10.2022 | ||
LU | 19.10.2022 | ||
BE | 31.10.2022 | ||
CH | 31.10.2022 | ||
LI | 31.10.2022 | ||
GB | 14.12.2022 | ||
NO | 14.12.2022 | ||
GR | 15.12.2022 | ||
IS | 14.01.2023 | ||
PT | 16.01.2023 | ||
Précédent [2024/26] | HU | 19.10.2016 | |
AL | 14.09.2022 | ||
AT | 14.09.2022 | ||
CY | 14.09.2022 | ||
CZ | 14.09.2022 | ||
DK | 14.09.2022 | ||
EE | 14.09.2022 | ||
ES | 14.09.2022 | ||
FI | 14.09.2022 | ||
HR | 14.09.2022 | ||
IT | 14.09.2022 | ||
LT | 14.09.2022 | ||
LV | 14.09.2022 | ||
MC | 14.09.2022 | ||
NL | 14.09.2022 | ||
PL | 14.09.2022 | ||
RO | 14.09.2022 | ||
RS | 14.09.2022 | ||
SE | 14.09.2022 | ||
SI | 14.09.2022 | ||
SK | 14.09.2022 | ||
SM | 14.09.2022 | ||
IE | 19.10.2022 | ||
LU | 19.10.2022 | ||
BE | 31.10.2022 | ||
CH | 31.10.2022 | ||
LI | 31.10.2022 | ||
GB | 14.12.2022 | ||
NO | 14.12.2022 | ||
GR | 15.12.2022 | ||
IS | 14.01.2023 | ||
PT | 16.01.2023 | ||
Précédent [2024/21] | HU | 19.10.2016 | |
AL | 14.09.2022 | ||
AT | 14.09.2022 | ||
CY | 14.09.2022 | ||
CZ | 14.09.2022 | ||
DK | 14.09.2022 | ||
EE | 14.09.2022 | ||
ES | 14.09.2022 | ||
FI | 14.09.2022 | ||
HR | 14.09.2022 | ||
LT | 14.09.2022 | ||
LV | 14.09.2022 | ||
MC | 14.09.2022 | ||
NL | 14.09.2022 | ||
PL | 14.09.2022 | ||
RO | 14.09.2022 | ||
RS | 14.09.2022 | ||
SE | 14.09.2022 | ||
SI | 14.09.2022 | ||
SK | 14.09.2022 | ||
SM | 14.09.2022 | ||
IE | 19.10.2022 | ||
LU | 19.10.2022 | ||
BE | 31.10.2022 | ||
CH | 31.10.2022 | ||
LI | 31.10.2022 | ||
GB | 14.12.2022 | ||
NO | 14.12.2022 | ||
GR | 15.12.2022 | ||
IS | 14.01.2023 | ||
PT | 16.01.2023 | ||
Précédent [2024/18] | HU | 19.10.2016 | |
AL | 14.09.2022 | ||
AT | 14.09.2022 | ||
CZ | 14.09.2022 | ||
DK | 14.09.2022 | ||
EE | 14.09.2022 | ||
ES | 14.09.2022 | ||
FI | 14.09.2022 | ||
HR | 14.09.2022 | ||
LT | 14.09.2022 | ||
LV | 14.09.2022 | ||
MC | 14.09.2022 | ||
NL | 14.09.2022 | ||
PL | 14.09.2022 | ||
RO | 14.09.2022 | ||
RS | 14.09.2022 | ||
SE | 14.09.2022 | ||
SI | 14.09.2022 | ||
SK | 14.09.2022 | ||
SM | 14.09.2022 | ||
IE | 19.10.2022 | ||
LU | 19.10.2022 | ||
BE | 31.10.2022 | ||
CH | 31.10.2022 | ||
LI | 31.10.2022 | ||
GB | 14.12.2022 | ||
NO | 14.12.2022 | ||
GR | 15.12.2022 | ||
IS | 14.01.2023 | ||
PT | 16.01.2023 | ||
Précédent [2023/48] | AL | 14.09.2022 | |
AT | 14.09.2022 | ||
CZ | 14.09.2022 | ||
DK | 14.09.2022 | ||
EE | 14.09.2022 | ||
ES | 14.09.2022 | ||
FI | 14.09.2022 | ||
HR | 14.09.2022 | ||
LT | 14.09.2022 | ||
LV | 14.09.2022 | ||
MC | 14.09.2022 | ||
NL | 14.09.2022 | ||
PL | 14.09.2022 | ||
RO | 14.09.2022 | ||
RS | 14.09.2022 | ||
SE | 14.09.2022 | ||
SI | 14.09.2022 | ||
SK | 14.09.2022 | ||
SM | 14.09.2022 | ||
IE | 19.10.2022 | ||
LU | 19.10.2022 | ||
BE | 31.10.2022 | ||
CH | 31.10.2022 | ||
LI | 31.10.2022 | ||
GB | 14.12.2022 | ||
NO | 14.12.2022 | ||
GR | 15.12.2022 | ||
IS | 14.01.2023 | ||
PT | 16.01.2023 | ||
Précédent [2023/47] | AL | 14.09.2022 | |
AT | 14.09.2022 | ||
CZ | 14.09.2022 | ||
DK | 14.09.2022 | ||
EE | 14.09.2022 | ||
ES | 14.09.2022 | ||
FI | 14.09.2022 | ||
HR | 14.09.2022 | ||
LT | 14.09.2022 | ||
LV | 14.09.2022 | ||
MC | 14.09.2022 | ||
NL | 14.09.2022 | ||
PL | 14.09.2022 | ||
RO | 14.09.2022 | ||
RS | 14.09.2022 | ||
SE | 14.09.2022 | ||
SI | 14.09.2022 | ||
SK | 14.09.2022 | ||
SM | 14.09.2022 | ||
LU | 19.10.2022 | ||
BE | 31.10.2022 | ||
CH | 31.10.2022 | ||
LI | 31.10.2022 | ||
GB | 14.12.2022 | ||
NO | 14.12.2022 | ||
GR | 15.12.2022 | ||
IS | 14.01.2023 | ||
PT | 16.01.2023 | ||
Précédent [2023/42] | AL | 14.09.2022 | |
AT | 14.09.2022 | ||
CZ | 14.09.2022 | ||
DK | 14.09.2022 | ||
EE | 14.09.2022 | ||
ES | 14.09.2022 | ||
FI | 14.09.2022 | ||
HR | 14.09.2022 | ||
LT | 14.09.2022 | ||
LV | 14.09.2022 | ||
MC | 14.09.2022 | ||
NL | 14.09.2022 | ||
PL | 14.09.2022 | ||
RO | 14.09.2022 | ||
RS | 14.09.2022 | ||
SE | 14.09.2022 | ||
SI | 14.09.2022 | ||
SK | 14.09.2022 | ||
SM | 14.09.2022 | ||
LU | 19.10.2022 | ||
BE | 31.10.2022 | ||
CH | 31.10.2022 | ||
LI | 31.10.2022 | ||
NO | 14.12.2022 | ||
GR | 15.12.2022 | ||
IS | 14.01.2023 | ||
PT | 16.01.2023 | ||
Précédent [2023/37] | AL | 14.09.2022 | |
AT | 14.09.2022 | ||
CZ | 14.09.2022 | ||
DK | 14.09.2022 | ||
EE | 14.09.2022 | ||
ES | 14.09.2022 | ||
FI | 14.09.2022 | ||
HR | 14.09.2022 | ||
LT | 14.09.2022 | ||
LV | 14.09.2022 | ||
MC | 14.09.2022 | ||
NL | 14.09.2022 | ||
PL | 14.09.2022 | ||
RO | 14.09.2022 | ||
RS | 14.09.2022 | ||
SE | 14.09.2022 | ||
SI | 14.09.2022 | ||
SK | 14.09.2022 | ||
SM | 14.09.2022 | ||
LU | 19.10.2022 | ||
CH | 31.10.2022 | ||
LI | 31.10.2022 | ||
NO | 14.12.2022 | ||
GR | 15.12.2022 | ||
IS | 14.01.2023 | ||
PT | 16.01.2023 | ||
Précédent [2023/35] | AL | 14.09.2022 | |
AT | 14.09.2022 | ||
CZ | 14.09.2022 | ||
DK | 14.09.2022 | ||
EE | 14.09.2022 | ||
ES | 14.09.2022 | ||
FI | 14.09.2022 | ||
HR | 14.09.2022 | ||
LT | 14.09.2022 | ||
LV | 14.09.2022 | ||
MC | 14.09.2022 | ||
NL | 14.09.2022 | ||
PL | 14.09.2022 | ||
RO | 14.09.2022 | ||
RS | 14.09.2022 | ||
SE | 14.09.2022 | ||
SK | 14.09.2022 | ||
SM | 14.09.2022 | ||
LU | 19.10.2022 | ||
CH | 31.10.2022 | ||
LI | 31.10.2022 | ||
NO | 14.12.2022 | ||
GR | 15.12.2022 | ||
IS | 14.01.2023 | ||
PT | 16.01.2023 | ||
Précédent [2023/33] | AL | 14.09.2022 | |
AT | 14.09.2022 | ||
CZ | 14.09.2022 | ||
DK | 14.09.2022 | ||
EE | 14.09.2022 | ||
ES | 14.09.2022 | ||
FI | 14.09.2022 | ||
HR | 14.09.2022 | ||
LT | 14.09.2022 | ||
LV | 14.09.2022 | ||
MC | 14.09.2022 | ||
NL | 14.09.2022 | ||
PL | 14.09.2022 | ||
RO | 14.09.2022 | ||
RS | 14.09.2022 | ||
SE | 14.09.2022 | ||
SK | 14.09.2022 | ||
SM | 14.09.2022 | ||
LU | 19.10.2022 | ||
NO | 14.12.2022 | ||
GR | 15.12.2022 | ||
IS | 14.01.2023 | ||
PT | 16.01.2023 | ||
Précédent [2023/30] | AL | 14.09.2022 | |
AT | 14.09.2022 | ||
CZ | 14.09.2022 | ||
EE | 14.09.2022 | ||
ES | 14.09.2022 | ||
FI | 14.09.2022 | ||
HR | 14.09.2022 | ||
LT | 14.09.2022 | ||
LV | 14.09.2022 | ||
MC | 14.09.2022 | ||
NL | 14.09.2022 | ||
PL | 14.09.2022 | ||
RO | 14.09.2022 | ||
RS | 14.09.2022 | ||
SE | 14.09.2022 | ||
SK | 14.09.2022 | ||
SM | 14.09.2022 | ||
LU | 19.10.2022 | ||
NO | 14.12.2022 | ||
GR | 15.12.2022 | ||
IS | 14.01.2023 | ||
PT | 16.01.2023 | ||
Précédent [2023/29] | AL | 14.09.2022 | |
AT | 14.09.2022 | ||
CZ | 14.09.2022 | ||
EE | 14.09.2022 | ||
ES | 14.09.2022 | ||
FI | 14.09.2022 | ||
HR | 14.09.2022 | ||
LT | 14.09.2022 | ||
LV | 14.09.2022 | ||
PL | 14.09.2022 | ||
RO | 14.09.2022 | ||
RS | 14.09.2022 | ||
SE | 14.09.2022 | ||
SK | 14.09.2022 | ||
SM | 14.09.2022 | ||
NO | 14.12.2022 | ||
GR | 15.12.2022 | ||
IS | 14.01.2023 | ||
PT | 16.01.2023 | ||
Précédent [2023/26] | AT | 14.09.2022 | |
CZ | 14.09.2022 | ||
EE | 14.09.2022 | ||
ES | 14.09.2022 | ||
FI | 14.09.2022 | ||
HR | 14.09.2022 | ||
LT | 14.09.2022 | ||
LV | 14.09.2022 | ||
PL | 14.09.2022 | ||
RO | 14.09.2022 | ||
RS | 14.09.2022 | ||
SE | 14.09.2022 | ||
SK | 14.09.2022 | ||
SM | 14.09.2022 | ||
NO | 14.12.2022 | ||
GR | 15.12.2022 | ||
IS | 14.01.2023 | ||
PT | 16.01.2023 | ||
Précédent [2023/23] | AT | 14.09.2022 | |
CZ | 14.09.2022 | ||
EE | 14.09.2022 | ||
ES | 14.09.2022 | ||
FI | 14.09.2022 | ||
HR | 14.09.2022 | ||
LT | 14.09.2022 | ||
LV | 14.09.2022 | ||
RO | 14.09.2022 | ||
RS | 14.09.2022 | ||
SE | 14.09.2022 | ||
SK | 14.09.2022 | ||
SM | 14.09.2022 | ||
NO | 14.12.2022 | ||
GR | 15.12.2022 | ||
PT | 16.01.2023 | ||
Précédent [2023/22] | AT | 14.09.2022 | |
CZ | 14.09.2022 | ||
ES | 14.09.2022 | ||
FI | 14.09.2022 | ||
HR | 14.09.2022 | ||
LT | 14.09.2022 | ||
LV | 14.09.2022 | ||
RO | 14.09.2022 | ||
RS | 14.09.2022 | ||
SE | 14.09.2022 | ||
SM | 14.09.2022 | ||
NO | 14.12.2022 | ||
GR | 15.12.2022 | ||
PT | 16.01.2023 | ||
Précédent [2023/20] | FI | 14.09.2022 | |
HR | 14.09.2022 | ||
LT | 14.09.2022 | ||
LV | 14.09.2022 | ||
RS | 14.09.2022 | ||
SE | 14.09.2022 | ||
SM | 14.09.2022 | ||
NO | 14.12.2022 | ||
GR | 15.12.2022 | ||
Précédent [2023/10] | FI | 14.09.2022 | |
HR | 14.09.2022 | ||
LT | 14.09.2022 | ||
LV | 14.09.2022 | ||
RS | 14.09.2022 | ||
SE | 14.09.2022 | ||
NO | 14.12.2022 | ||
GR | 15.12.2022 | ||
Précédent [2023/09] | FI | 14.09.2022 | |
LT | 14.09.2022 | ||
LV | 14.09.2022 | ||
RS | 14.09.2022 | ||
SE | 14.09.2022 | ||
NO | 14.12.2022 | ||
Précédent [2023/08] | FI | 14.09.2022 | |
LT | 14.09.2022 | ||
RS | 14.09.2022 | ||
SE | 14.09.2022 | ||
NO | 14.12.2022 | Citations: | Recherche | [Y]US2004013159 (RAUM KLAUS [DE], et al) [Y] 1-14 * figure 2 *; | [Y]US2015036719 (KODURI SREENIVASAN K [US]) [Y] 1-14 * figure 6 *; | [A]KR20160069501 (PARTRON CO LTD [KR]) [A] 1-14* figure 1 * | Examen | US2015219000 | par le demandeur | US2014035564 |