EP3311691 - UN ASSEMBLAGE DE MEUBLE POUR SUPPORTER UN OU PLUSIEURS DISPOSITIFS ÉLECTRONIQUES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 06.11.2020 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 05.12.2019 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 03.09.2019 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 11.03.2019 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 02.11.2018 | ||
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 23.03.2018 | Dernier événement Tooltip | 08.07.2022 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MK | publié le 10.08.2022 [2022/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Twikit NV Uitbreidingstraat 60-62 2600 Berchem / BE | [2018/17] | Inventeur(s) | 01 /
Borremans, Gilles Hovestraat 158 2650 Edegem / BE | 02 /
Joris, Martijn Vinkenstraat 17 2018 Antwerpen / BE | [2018/17] | Mandataire(s) | IP HILLS NV Bellevue 5/501 9050 Gent-Ledeberg / BE | [N/P] |
Précédent [2018/17] | IP HILLS NV Hubert Frère-Orbanlaan 329 9000 Gent / BE | Numéro de la demande, date de dépôt | 16194842.7 | 20.10.2016 | [2018/17] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3311691 | Date: | 25.04.2018 | Langue: | EN | [2018/17] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3311691 | Date: | 01.01.2020 | Langue: | EN | [2020/01] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 27.02.2017 | Classification | IPC: | A47B3/06, A47C4/02 | [2018/17] | CPC: |
A47B3/06 (EP);
A47C4/021 (EP);
A47B2230/0085 (EP)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2018/49] |
Précédent [2018/17] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | EIN MÖBELSZUSAMMENBAU FÜR DIE STÜTZUNG EINER ODER MEHR ELEKTRONISCHEN GERÄTE | [2018/17] | Anglais: | A FURNITURE ASSEMBLY FOR SUPPORTING ONE OR MORE ELECTRONIC DEVICES | [2018/17] | Français: | UN ASSEMBLAGE DE MEUBLE POUR SUPPORTER UN OU PLUSIEURS DISPOSITIFS ÉLECTRONIQUES | [2018/17] | Procédure d'examen | 25.10.2018 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 25.10.2018 | Requête en examen déposée [2018/49] | 25.10.2018 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 14.03.2019 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M03) | 13.06.2019 | Réponse à une notification de la division dexamen | 04.09.2019 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 25.11.2019 | Taxe de délivrance payée | 25.11.2019 | Taxe publication/d‘impression payée | 25.11.2019 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 02.10.2020 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2020/50] | Taxes payées | Taxe annuelle | 31.10.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 31.10.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 20.10.2016 | AL | 01.01.2020 | AT | 01.01.2020 | CY | 01.01.2020 | CZ | 01.01.2020 | DK | 01.01.2020 | EE | 01.01.2020 | ES | 01.01.2020 | FI | 01.01.2020 | HR | 01.01.2020 | IT | 01.01.2020 | LT | 01.01.2020 | LV | 01.01.2020 | MC | 01.01.2020 | MK | 01.01.2020 | MT | 01.01.2020 | NL | 01.01.2020 | PL | 01.01.2020 | RO | 01.01.2020 | RS | 01.01.2020 | SE | 01.01.2020 | SI | 01.01.2020 | SK | 01.01.2020 | SM | 01.01.2020 | TR | 01.01.2020 | BG | 01.04.2020 | NO | 01.04.2020 | GR | 02.04.2020 | IS | 01.05.2020 | PT | 27.05.2020 | [2022/31] |
Précédent [2022/30] | HU | 20.10.2016 | |
AL | 01.01.2020 | ||
AT | 01.01.2020 | ||
CY | 01.01.2020 | ||
CZ | 01.01.2020 | ||
DK | 01.01.2020 | ||
EE | 01.01.2020 | ||
ES | 01.01.2020 | ||
FI | 01.01.2020 | ||
HR | 01.01.2020 | ||
IT | 01.01.2020 | ||
LT | 01.01.2020 | ||
LV | 01.01.2020 | ||
MC | 01.01.2020 | ||
MT | 01.01.2020 | ||
NL | 01.01.2020 | ||
PL | 01.01.2020 | ||
RO | 01.01.2020 | ||
RS | 01.01.2020 | ||
SE | 01.01.2020 | ||
SI | 01.01.2020 | ||
SK | 01.01.2020 | ||
SM | 01.01.2020 | ||
TR | 01.01.2020 | ||
BG | 01.04.2020 | ||
NO | 01.04.2020 | ||
GR | 02.04.2020 | ||
IS | 01.05.2020 | ||
PT | 27.05.2020 | ||
Précédent [2022/27] | HU | 20.10.2016 | |
AT | 01.01.2020 | ||
CY | 01.01.2020 | ||
CZ | 01.01.2020 | ||
DK | 01.01.2020 | ||
EE | 01.01.2020 | ||
ES | 01.01.2020 | ||
FI | 01.01.2020 | ||
HR | 01.01.2020 | ||
IT | 01.01.2020 | ||
LT | 01.01.2020 | ||
LV | 01.01.2020 | ||
MC | 01.01.2020 | ||
MT | 01.01.2020 | ||
NL | 01.01.2020 | ||
PL | 01.01.2020 | ||
RO | 01.01.2020 | ||
RS | 01.01.2020 | ||
SE | 01.01.2020 | ||
SI | 01.01.2020 | ||
SK | 01.01.2020 | ||
SM | 01.01.2020 | ||
TR | 01.01.2020 | ||
BG | 01.04.2020 | ||
NO | 01.04.2020 | ||
GR | 02.04.2020 | ||
IS | 01.05.2020 | ||
PT | 27.05.2020 | ||
Précédent [2021/31] | AT | 01.01.2020 | |
CZ | 01.01.2020 | ||
DK | 01.01.2020 | ||
EE | 01.01.2020 | ||
ES | 01.01.2020 | ||
FI | 01.01.2020 | ||
HR | 01.01.2020 | ||
IT | 01.01.2020 | ||
LT | 01.01.2020 | ||
LV | 01.01.2020 | ||
MC | 01.01.2020 | ||
NL | 01.01.2020 | ||
PL | 01.01.2020 | ||
RO | 01.01.2020 | ||
RS | 01.01.2020 | ||
SE | 01.01.2020 | ||
SI | 01.01.2020 | ||
SK | 01.01.2020 | ||
SM | 01.01.2020 | ||
BG | 01.04.2020 | ||
NO | 01.04.2020 | ||
GR | 02.04.2020 | ||
IS | 01.05.2020 | ||
PT | 27.05.2020 | ||
Précédent [2021/10] | AT | 01.01.2020 | |
CZ | 01.01.2020 | ||
DK | 01.01.2020 | ||
EE | 01.01.2020 | ||
ES | 01.01.2020 | ||
FI | 01.01.2020 | ||
HR | 01.01.2020 | ||
IT | 01.01.2020 | ||
LT | 01.01.2020 | ||
LV | 01.01.2020 | ||
NL | 01.01.2020 | ||
PL | 01.01.2020 | ||
RO | 01.01.2020 | ||
RS | 01.01.2020 | ||
SE | 01.01.2020 | ||
SI | 01.01.2020 | ||
SK | 01.01.2020 | ||
SM | 01.01.2020 | ||
BG | 01.04.2020 | ||
NO | 01.04.2020 | ||
GR | 02.04.2020 | ||
IS | 01.05.2020 | ||
PT | 27.05.2020 | ||
Précédent [2020/50] | CZ | 01.01.2020 | |
DK | 01.01.2020 | ||
EE | 01.01.2020 | ||
ES | 01.01.2020 | ||
FI | 01.01.2020 | ||
HR | 01.01.2020 | ||
LT | 01.01.2020 | ||
LV | 01.01.2020 | ||
NL | 01.01.2020 | ||
RO | 01.01.2020 | ||
RS | 01.01.2020 | ||
SE | 01.01.2020 | ||
SK | 01.01.2020 | ||
SM | 01.01.2020 | ||
BG | 01.04.2020 | ||
NO | 01.04.2020 | ||
GR | 02.04.2020 | ||
IS | 01.05.2020 | ||
PT | 27.05.2020 | ||
Précédent [2020/49] | CZ | 01.01.2020 | |
DK | 01.01.2020 | ||
ES | 01.01.2020 | ||
FI | 01.01.2020 | ||
HR | 01.01.2020 | ||
LT | 01.01.2020 | ||
LV | 01.01.2020 | ||
NL | 01.01.2020 | ||
RO | 01.01.2020 | ||
RS | 01.01.2020 | ||
SE | 01.01.2020 | ||
SK | 01.01.2020 | ||
SM | 01.01.2020 | ||
BG | 01.04.2020 | ||
NO | 01.04.2020 | ||
GR | 02.04.2020 | ||
IS | 01.05.2020 | ||
PT | 27.05.2020 | ||
Précédent [2020/48] | CZ | 01.01.2020 | |
DK | 01.01.2020 | ||
ES | 01.01.2020 | ||
FI | 01.01.2020 | ||
HR | 01.01.2020 | ||
LT | 01.01.2020 | ||
LV | 01.01.2020 | ||
NL | 01.01.2020 | ||
RO | 01.01.2020 | ||
RS | 01.01.2020 | ||
SE | 01.01.2020 | ||
SM | 01.01.2020 | ||
BG | 01.04.2020 | ||
NO | 01.04.2020 | ||
GR | 02.04.2020 | ||
IS | 01.05.2020 | ||
PT | 27.05.2020 | ||
Précédent [2020/47] | CZ | 01.01.2020 | |
DK | 01.01.2020 | ||
ES | 01.01.2020 | ||
FI | 01.01.2020 | ||
HR | 01.01.2020 | ||
LT | 01.01.2020 | ||
LV | 01.01.2020 | ||
NL | 01.01.2020 | ||
RS | 01.01.2020 | ||
SE | 01.01.2020 | ||
BG | 01.04.2020 | ||
NO | 01.04.2020 | ||
GR | 02.04.2020 | ||
IS | 01.05.2020 | ||
PT | 27.05.2020 | ||
Précédent [2020/40] | CZ | 01.01.2020 | |
FI | 01.01.2020 | ||
HR | 01.01.2020 | ||
LT | 01.01.2020 | ||
LV | 01.01.2020 | ||
NL | 01.01.2020 | ||
RS | 01.01.2020 | ||
SE | 01.01.2020 | ||
BG | 01.04.2020 | ||
NO | 01.04.2020 | ||
GR | 02.04.2020 | ||
IS | 01.05.2020 | ||
PT | 27.05.2020 | ||
Précédent [2020/39] | CZ | 01.01.2020 | |
FI | 01.01.2020 | ||
HR | 01.01.2020 | ||
LT | 01.01.2020 | ||
LV | 01.01.2020 | ||
NL | 01.01.2020 | ||
RS | 01.01.2020 | ||
SE | 01.01.2020 | ||
BG | 01.04.2020 | ||
NO | 01.04.2020 | ||
GR | 02.04.2020 | ||
PT | 27.05.2020 | ||
Précédent [2020/38] | CZ | 01.01.2020 | |
FI | 01.01.2020 | ||
HR | 01.01.2020 | ||
LT | 01.01.2020 | ||
LV | 01.01.2020 | ||
NL | 01.01.2020 | ||
RS | 01.01.2020 | ||
SE | 01.01.2020 | ||
NO | 01.04.2020 | ||
GR | 02.04.2020 | ||
PT | 27.05.2020 | ||
Précédent [2020/37] | CZ | 01.01.2020 | |
FI | 01.01.2020 | ||
HR | 01.01.2020 | ||
LT | 01.01.2020 | ||
LV | 01.01.2020 | ||
NL | 01.01.2020 | ||
RS | 01.01.2020 | ||
SE | 01.01.2020 | ||
NO | 01.04.2020 | ||
PT | 27.05.2020 | ||
Précédent [2020/35] | CZ | 01.01.2020 | |
FI | 01.01.2020 | ||
LT | 01.01.2020 | ||
NL | 01.01.2020 | ||
NO | 01.04.2020 | ||
Précédent [2020/33] | NL | 01.01.2020 | Citations: | Recherche | [A]GB2200540 (ALI MOHAMMAD RIDHA) [A] 1-15 * the whole document *; | [XI]FR2865365 (MICHEL NORDLINGER ETS [FR]) [X] 1,5-8,11-13 * page 3, line 29 - page 4, line 28; figures 1,2 * * page 6, line 10 - page 6, line 19; figure 7 * [I] 15; | [XI]ES2265802 (ANDREU SERRA JOSE [ES]) [X] 1-3,6-10 * column 1 - column 2; figures 1-5 * [I] 11; | [A]US7789251 (CLARK JOHN R [US]) [A] 1-15 * the whole document *; | [A]US2012060765 (HOUGH DOUG [US], et al) [A] 1-15 * the whole document *; | [A]DE102013020457 (BULTHAUP GMBH & CO [DE]) [A] 4* the whole document * | par le demandeur | GB5000032S |