EP3150596 - SEL AMORPHE D'UN INHIBITEUR MACROCYCLIQUE DU HCV [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 06.12.2019 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | |
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 20.03.2019 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 13.10.2017 | ||
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 03.03.2017 | Dernier événement Tooltip | 06.12.2019 | Demande réputée retirée | publié le 08.01.2020 [2020/02] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Janssen Pharmaceuticals, Inc. 1125 Trenton-Harbourton Road Titusville, NJ 08560 / US | [2017/14] | Inventeur(s) | 01 /
VAN REMOORTERE, Peter Jozef Maria 44 Western Way Princeton, NJ 08540 / US | 02 /
VANDECRUYS, Roger Petrus Gerebern Langstraat 108 2260 Westerlo / BE | 03 /
de Kock, Herman Augustinus Wolfseind 10 2370 Arendonk / BE | [2017/14] | Mandataire(s) | Purewal, Savroop Janssen Pharmaceutica NV J&J Patent Law Department Turnhoutseweg 30 2340 Beerse / BE | [2017/14] | Numéro de la demande, date de dépôt | 16195560.4 | 26.02.2010 | [2017/14] | Numéro de priorité, date | EP20090153964 | 27.02.2009 Format original publié: EP 09153964 | [2017/14] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3150596 | Date: | 05.04.2017 | Langue: | EN | [2017/14] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 20.02.2017 | Classification | IPC: | C07D417/04, C07D417/14, A61K9/14, A61K31/47, A61K31/4725, A61P31/14 | [2017/14] | CPC: |
C07D417/14 (EP,CN,US);
C07D417/04 (EP,KR,US);
A61K31/4709 (KR);
A61K9/14 (US);
A61P31/00 (EP);
A61P31/14 (EP);
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2017/46] |
Précédent [2017/14] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | AMORPHES SALZ EINES MACROCYCLISCHEN HCV INHIBITORS | [2017/14] | Anglais: | AMORPHOUS SALT OF A MACROCYCLIC INHIBITOR OF HCV | [2017/14] | Français: | SEL AMORPHE D'UN INHIBITEUR MACROCYCLIQUE DU HCV | [2017/14] | Procédure dexamen | 25.10.2016 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 05.10.2017 | Requête en examen déposée [2017/46] | 11.01.2018 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 25.03.2019 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 06.08.2019 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2020/02] | 02.09.2019 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2020/02] | Demande(s) initiale(s) Tooltip | EP10706539.3 / EP2401272 | Requête en poursuite de la procédure de: | La demande est réputée retirée pour défaut de réponse dans les délais au rapport de recherche européenne élargi/opinion écrite de ladministration chargée de la recherche internationale/rapport dexamen préliminaire international/rapport de recherche internationale supplémentaire/Rapport complémentaire de recherche européenne | 11.01.2018 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 11.01.2018 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 31.01.2018 | Décision envoyée | Taxes payées | Taxe annuelle | 25.10.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 25.10.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 25.10.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 25.10.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 25.10.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 28.02.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 28.02.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 28.02.2019 | 10   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]WO2007014926 (TIBOTEC PHARM LTD [IE], et al) [A] 1 * amended claims 11, 12, 18-24; page 11, lines 19-25; example 5 *; | [A]WO2008092954 (TIBOTEC PHARM LTD [IE], et al) [A] 1 * page 3, lines 18-27; example 4; claims 1, 15, 16, 25, 26 *; | [A] - GOULD P L ED - TOBYN MIKE ET AL, "SALT SELECTION FOR BASIC DRUGS", INTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACEUTICS, ELSEVIER, AMSTERDAM, NL, (19860101), vol. 33, no. 1/03, doi:10.1016/0378-5173(86)90055-4, ISSN 0378-5173, pages 201 - 217, XP002074725 [A] 1 * table I * DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0378-5173(86)90055-4 | [A] - BERGE S M ET AL, "PHARMACEUTICALS SALTS", JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES, AMERICAN PHARMACEUTICAL ASSOCIATION, WASHINGTON, US, (19770101), vol. 66, no. 1, doi:10.1002/JPS.2600660104, ISSN 0022-3549, pages 1 - 19, XP000562636 [A] 1 * table I * DOI: http://dx.doi.org/10.1002/jps.2600660104 | par le demandeur | WO2005073216 | WO2007014926 |