EP3321461 - POSITIONNEUR DE COUVERCLE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 13.08.2021 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 04.09.2020 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 19.05.2020 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 23.11.2018 | ||
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 13.04.2018 | Dernier événement Tooltip | 08.07.2022 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MK | publié le 10.08.2022 [2022/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Flap Competence Center kft Hengersor u30 1184 Budapest / HU | [2018/20] | Inventeur(s) | 01 /
BENDEFY, Andras Tusnadi u. 38/a 1125 Budapest / HU | 02 /
STANGE, Dieter Gottlieb-Daimler-Str. 37 72290 Lossburg / DE | 03 /
BUSCHERMÖHLE, Hermann Ostlandstr. 12a 49593 Bersenbrück / DE | 04 /
MEYER, Kai Adolf-Cramer-Str. 3 40124 Georgsmarienhütte / DE | [2018/20] | Mandataire(s) | Neumann Müller Oberwalleney Patentanwälte PartG mbB Overstolzenstraße 2a 50677 Köln / DE | [N/P] |
Précédent [2018/20] | Neumann Müller Oberwalleney & Partner Patentanwälte Overstolzenstraße 2a 50677 Köln / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 16198743.3 | 14.11.2016 | [2018/20] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3321461 | Date: | 16.05.2018 | Langue: | DE | [2018/20] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3321461 | Date: | 07.10.2020 | Langue: | DE | [2020/41] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 16.05.2017 | Classification | IPC: | E05F1/10 | [2018/20] | CPC: |
E05F1/1058 (EP);
E05Y2201/624 (EP);
E05Y2600/61 (EP);
E05Y2800/696 (EP);
E05Y2900/20 (EP)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2018/52] |
Précédent [2018/20] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | DECKELSTELLER | [2018/20] | Anglais: | LID POSITIONING DEVICE | [2018/20] | Français: | POSITIONNEUR DE COUVERCLE | [2018/20] | Procédure d'examen | 15.11.2018 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 15.11.2018 | Requête en examen déposée [2018/52] | 15.11.2018 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 20.05.2020 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 31.08.2020 | Taxe de délivrance payée | 31.08.2020 | Taxe publication/d‘impression payée | 31.08.2020 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 08.07.2021 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2021/37] | Taxes payées | Taxe annuelle | 29.11.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 21.11.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 14.11.2016 | AL | 07.10.2020 | CY | 07.10.2020 | CZ | 07.10.2020 | DK | 07.10.2020 | EE | 07.10.2020 | ES | 07.10.2020 | FI | 07.10.2020 | HR | 07.10.2020 | IT | 07.10.2020 | LT | 07.10.2020 | LV | 07.10.2020 | MC | 07.10.2020 | MK | 07.10.2020 | MT | 07.10.2020 | NL | 07.10.2020 | PL | 07.10.2020 | RO | 07.10.2020 | RS | 07.10.2020 | SE | 07.10.2020 | SI | 07.10.2020 | SK | 07.10.2020 | SM | 07.10.2020 | TR | 07.10.2020 | IE | 14.11.2020 | CH | 30.11.2020 | LI | 30.11.2020 | BG | 07.01.2021 | NO | 07.01.2021 | GR | 08.01.2021 | IS | 07.02.2021 | PT | 08.02.2021 | [2022/32] |
Précédent [2022/27] | HU | 14.11.2016 | |
AL | 07.10.2020 | ||
CY | 07.10.2020 | ||
CZ | 07.10.2020 | ||
DK | 07.10.2020 | ||
EE | 07.10.2020 | ||
ES | 07.10.2020 | ||
FI | 07.10.2020 | ||
HR | 07.10.2020 | ||
IT | 07.10.2020 | ||
LT | 07.10.2020 | ||
LV | 07.10.2020 | ||
MC | 07.10.2020 | ||
MT | 07.10.2020 | ||
NL | 07.10.2020 | ||
PL | 07.10.2020 | ||
RO | 07.10.2020 | ||
RS | 07.10.2020 | ||
SE | 07.10.2020 | ||
SI | 07.10.2020 | ||
SK | 07.10.2020 | ||
SM | 07.10.2020 | ||
TR | 07.10.2020 | ||
IE | 14.11.2020 | ||
CH | 30.11.2020 | ||
LI | 30.11.2020 | ||
BG | 07.01.2021 | ||
NO | 07.01.2021 | ||
GR | 08.01.2021 | ||
IS | 07.02.2021 | ||
PT | 08.02.2021 | ||
Précédent [2022/23] | AL | 07.10.2020 | |
CZ | 07.10.2020 | ||
DK | 07.10.2020 | ||
EE | 07.10.2020 | ||
ES | 07.10.2020 | ||
FI | 07.10.2020 | ||
HR | 07.10.2020 | ||
IT | 07.10.2020 | ||
LT | 07.10.2020 | ||
LV | 07.10.2020 | ||
MC | 07.10.2020 | ||
NL | 07.10.2020 | ||
PL | 07.10.2020 | ||
RO | 07.10.2020 | ||
RS | 07.10.2020 | ||
SE | 07.10.2020 | ||
SI | 07.10.2020 | ||
SK | 07.10.2020 | ||
SM | 07.10.2020 | ||
IE | 14.11.2020 | ||
CH | 30.11.2020 | ||
LI | 30.11.2020 | ||
BG | 07.01.2021 | ||
NO | 07.01.2021 | ||
GR | 08.01.2021 | ||
IS | 07.02.2021 | ||
PT | 08.02.2021 | ||
Précédent [2022/10] | AL | 07.10.2020 | |
CZ | 07.10.2020 | ||
DK | 07.10.2020 | ||
EE | 07.10.2020 | ||
ES | 07.10.2020 | ||
FI | 07.10.2020 | ||
HR | 07.10.2020 | ||
IT | 07.10.2020 | ||
LT | 07.10.2020 | ||
LV | 07.10.2020 | ||
MC | 07.10.2020 | ||
NL | 07.10.2020 | ||
PL | 07.10.2020 | ||
RO | 07.10.2020 | ||
RS | 07.10.2020 | ||
SE | 07.10.2020 | ||
SI | 07.10.2020 | ||
SK | 07.10.2020 | ||
SM | 07.10.2020 | ||
IE | 14.11.2020 | ||
CH | 30.11.2020 | ||
LI | 30.11.2020 | ||
BG | 07.01.2021 | ||
NO | 07.01.2021 | ||
GR | 08.01.2021 | ||
PT | 08.02.2021 | ||
Précédent [2021/50] | AL | 07.10.2020 | |
CZ | 07.10.2020 | ||
DK | 07.10.2020 | ||
EE | 07.10.2020 | ||
ES | 07.10.2020 | ||
FI | 07.10.2020 | ||
HR | 07.10.2020 | ||
IT | 07.10.2020 | ||
LT | 07.10.2020 | ||
LV | 07.10.2020 | ||
MC | 07.10.2020 | ||
NL | 07.10.2020 | ||
PL | 07.10.2020 | ||
RO | 07.10.2020 | ||
RS | 07.10.2020 | ||
SE | 07.10.2020 | ||
SI | 07.10.2020 | ||
SK | 07.10.2020 | ||
SM | 07.10.2020 | ||
IE | 14.11.2020 | ||
CH | 30.11.2020 | ||
LI | 30.11.2020 | ||
BG | 07.01.2021 | ||
NO | 07.01.2021 | ||
GR | 08.01.2021 | ||
IS | 07.02.2021 | ||
PT | 08.02.2021 | ||
Précédent [2021/48] | AL | 07.10.2020 | |
CZ | 07.10.2020 | ||
DK | 07.10.2020 | ||
EE | 07.10.2020 | ||
ES | 07.10.2020 | ||
FI | 07.10.2020 | ||
HR | 07.10.2020 | ||
IT | 07.10.2020 | ||
LT | 07.10.2020 | ||
LV | 07.10.2020 | ||
MC | 07.10.2020 | ||
NL | 07.10.2020 | ||
PL | 07.10.2020 | ||
RO | 07.10.2020 | ||
RS | 07.10.2020 | ||
SE | 07.10.2020 | ||
SK | 07.10.2020 | ||
SM | 07.10.2020 | ||
IE | 14.11.2020 | ||
CH | 30.11.2020 | ||
LI | 30.11.2020 | ||
BG | 07.01.2021 | ||
NO | 07.01.2021 | ||
GR | 08.01.2021 | ||
IS | 07.02.2021 | ||
PT | 08.02.2021 | ||
Précédent [2021/46] | AL | 07.10.2020 | |
CZ | 07.10.2020 | ||
DK | 07.10.2020 | ||
EE | 07.10.2020 | ||
ES | 07.10.2020 | ||
FI | 07.10.2020 | ||
HR | 07.10.2020 | ||
LT | 07.10.2020 | ||
LV | 07.10.2020 | ||
MC | 07.10.2020 | ||
NL | 07.10.2020 | ||
PL | 07.10.2020 | ||
RO | 07.10.2020 | ||
RS | 07.10.2020 | ||
SE | 07.10.2020 | ||
SK | 07.10.2020 | ||
SM | 07.10.2020 | ||
IE | 14.11.2020 | ||
CH | 30.11.2020 | ||
LI | 30.11.2020 | ||
BG | 07.01.2021 | ||
NO | 07.01.2021 | ||
GR | 08.01.2021 | ||
IS | 07.02.2021 | ||
PT | 08.02.2021 | ||
Précédent [2021/45] | AL | 07.10.2020 | |
CZ | 07.10.2020 | ||
DK | 07.10.2020 | ||
EE | 07.10.2020 | ||
ES | 07.10.2020 | ||
FI | 07.10.2020 | ||
HR | 07.10.2020 | ||
LT | 07.10.2020 | ||
LV | 07.10.2020 | ||
MC | 07.10.2020 | ||
NL | 07.10.2020 | ||
PL | 07.10.2020 | ||
RO | 07.10.2020 | ||
RS | 07.10.2020 | ||
SE | 07.10.2020 | ||
SK | 07.10.2020 | ||
SM | 07.10.2020 | ||
CH | 30.11.2020 | ||
LI | 30.11.2020 | ||
BG | 07.01.2021 | ||
NO | 07.01.2021 | ||
GR | 08.01.2021 | ||
IS | 07.02.2021 | ||
PT | 08.02.2021 | ||
Précédent [2021/37] | CZ | 07.10.2020 | |
DK | 07.10.2020 | ||
EE | 07.10.2020 | ||
ES | 07.10.2020 | ||
FI | 07.10.2020 | ||
HR | 07.10.2020 | ||
LT | 07.10.2020 | ||
LV | 07.10.2020 | ||
MC | 07.10.2020 | ||
NL | 07.10.2020 | ||
PL | 07.10.2020 | ||
RO | 07.10.2020 | ||
RS | 07.10.2020 | ||
SE | 07.10.2020 | ||
SK | 07.10.2020 | ||
SM | 07.10.2020 | ||
CH | 30.11.2020 | ||
LI | 30.11.2020 | ||
BG | 07.01.2021 | ||
NO | 07.01.2021 | ||
GR | 08.01.2021 | ||
IS | 07.02.2021 | ||
PT | 08.02.2021 | ||
Précédent [2021/36] | CZ | 07.10.2020 | |
EE | 07.10.2020 | ||
ES | 07.10.2020 | ||
FI | 07.10.2020 | ||
HR | 07.10.2020 | ||
LT | 07.10.2020 | ||
LV | 07.10.2020 | ||
MC | 07.10.2020 | ||
NL | 07.10.2020 | ||
PL | 07.10.2020 | ||
RO | 07.10.2020 | ||
RS | 07.10.2020 | ||
SE | 07.10.2020 | ||
SK | 07.10.2020 | ||
SM | 07.10.2020 | ||
BG | 07.01.2021 | ||
NO | 07.01.2021 | ||
GR | 08.01.2021 | ||
IS | 07.02.2021 | ||
PT | 08.02.2021 | ||
Précédent [2021/35] | CZ | 07.10.2020 | |
ES | 07.10.2020 | ||
FI | 07.10.2020 | ||
HR | 07.10.2020 | ||
LT | 07.10.2020 | ||
LV | 07.10.2020 | ||
MC | 07.10.2020 | ||
NL | 07.10.2020 | ||
PL | 07.10.2020 | ||
RO | 07.10.2020 | ||
RS | 07.10.2020 | ||
SE | 07.10.2020 | ||
SK | 07.10.2020 | ||
SM | 07.10.2020 | ||
BG | 07.01.2021 | ||
NO | 07.01.2021 | ||
GR | 08.01.2021 | ||
IS | 07.02.2021 | ||
PT | 08.02.2021 | ||
Précédent [2021/34] | CZ | 07.10.2020 | |
ES | 07.10.2020 | ||
FI | 07.10.2020 | ||
HR | 07.10.2020 | ||
LT | 07.10.2020 | ||
LV | 07.10.2020 | ||
MC | 07.10.2020 | ||
NL | 07.10.2020 | ||
PL | 07.10.2020 | ||
RS | 07.10.2020 | ||
SE | 07.10.2020 | ||
SM | 07.10.2020 | ||
BG | 07.01.2021 | ||
NO | 07.01.2021 | ||
GR | 08.01.2021 | ||
IS | 07.02.2021 | ||
PT | 08.02.2021 | ||
Précédent [2021/33] | ES | 07.10.2020 | |
FI | 07.10.2020 | ||
HR | 07.10.2020 | ||
LT | 07.10.2020 | ||
LV | 07.10.2020 | ||
NL | 07.10.2020 | ||
PL | 07.10.2020 | ||
RS | 07.10.2020 | ||
SE | 07.10.2020 | ||
SM | 07.10.2020 | ||
BG | 07.01.2021 | ||
NO | 07.01.2021 | ||
GR | 08.01.2021 | ||
IS | 07.02.2021 | ||
PT | 08.02.2021 | ||
Précédent [2021/32] | ES | 07.10.2020 | |
FI | 07.10.2020 | ||
HR | 07.10.2020 | ||
LV | 07.10.2020 | ||
NL | 07.10.2020 | ||
PL | 07.10.2020 | ||
RS | 07.10.2020 | ||
SE | 07.10.2020 | ||
SM | 07.10.2020 | ||
BG | 07.01.2021 | ||
NO | 07.01.2021 | ||
GR | 08.01.2021 | ||
IS | 07.02.2021 | ||
PT | 08.02.2021 | ||
Précédent [2021/30] | ES | 07.10.2020 | |
FI | 07.10.2020 | ||
HR | 07.10.2020 | ||
LV | 07.10.2020 | ||
NL | 07.10.2020 | ||
PL | 07.10.2020 | ||
RS | 07.10.2020 | ||
SE | 07.10.2020 | ||
BG | 07.01.2021 | ||
NO | 07.01.2021 | ||
GR | 08.01.2021 | ||
IS | 07.02.2021 | ||
PT | 08.02.2021 | ||
Précédent [2021/28] | ES | 07.10.2020 | |
FI | 07.10.2020 | ||
HR | 07.10.2020 | ||
LV | 07.10.2020 | ||
PL | 07.10.2020 | ||
RS | 07.10.2020 | ||
SE | 07.10.2020 | ||
BG | 07.01.2021 | ||
NO | 07.01.2021 | ||
GR | 08.01.2021 | ||
IS | 07.02.2021 | ||
PT | 08.02.2021 | ||
Précédent [2021/25] | ES | 07.10.2020 | |
FI | 07.10.2020 | ||
LV | 07.10.2020 | ||
PL | 07.10.2020 | ||
RS | 07.10.2020 | ||
SE | 07.10.2020 | ||
BG | 07.01.2021 | ||
NO | 07.01.2021 | ||
GR | 08.01.2021 | ||
IS | 07.02.2021 | ||
PT | 08.02.2021 | ||
Précédent [2021/23] | FI | 07.10.2020 | |
LV | 07.10.2020 | ||
RS | 07.10.2020 | ||
SE | 07.10.2020 | ||
BG | 07.01.2021 | ||
NO | 07.01.2021 | ||
GR | 08.01.2021 | ||
PT | 08.02.2021 | ||
Précédent [2021/22] | FI | 07.10.2020 | |
RS | 07.10.2020 | ||
NO | 07.01.2021 | ||
PT | 08.02.2021 | ||
Précédent [2021/21] | FI | 07.10.2020 | |
PT | 08.02.2021 | ||
Précédent [2021/20] | FI | 07.10.2020 | Citations: | Recherche | [AD]DE202014103519U (FLAP COMPETENCE CT KFT [HU]) [AD] 1* paragraph [0028] - paragraph [0032]; figures 1-10 * | par le demandeur | AT8702U | DE202014103519U |