EP3243027 - PAROI RÉFRACTAIRE, EN PARTICULIER POUR FOUR DE COMBUSTION [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 02.08.2019 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 24.08.2018 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 10.04.2018 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 13.10.2017 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 30.11.2016 | Dernier événement Tooltip | 08.07.2022 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MK | publié le 10.08.2022 [2022/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Mokesys Ag Freulerstrasse 10 4127 Birsfelden / CH | [2017/46] | Inventeur(s) | 01 /
KERN, Tobias Im Sesselacker 23 4059 Basel / CH | [2017/46] | Mandataire(s) | Bohest AG Holbeinstrasse 36-38 4051 Basel / CH | [2017/46] | Numéro de la demande, date de dépôt | 16700521.4 | 06.01.2016 | [2017/46] | WO2016CH00004 | Numéro de priorité, date | CH20150001615 | 07.01.2015 Format original publié: CH 16152015 | [2017/46] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2016109904 | Date: | 14.07.2016 | Langue: | DE | [2016/28] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3243027 | Date: | 15.11.2017 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 14.07.2016, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2017/46] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3243027 | Date: | 26.09.2018 | Langue: | DE | [2018/39] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 14.07.2016 | Classification | IPC: | F22B37/36, F23M5/08 | [2017/46] | CPC: |
F22B37/36 (EP);
F23G5/48 (EP);
F23M5/02 (EP);
F23M5/04 (EP);
F23M5/08 (EP);
F23M2900/05001 (EP)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/46] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | Titre | Allemand: | FEUERFESTE WAND, INSBESONDERE FÜR EINEN VERBRENNUNGSOFEN | [2017/46] | Anglais: | FIREPROOF WALL, IN PARTICULAR FOR A COMBUSTION FURNACE | [2017/46] | Français: | PAROI RÉFRACTAIRE, EN PARTICULIER POUR FOUR DE COMBUSTION | [2017/46] | Entrée dans la phase régionale | 24.07.2017 | Taxe nationale de base payée | 24.07.2017 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 24.07.2017 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 07.11.2016 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 24.07.2017 | Requête en examen déposée [2017/46] | 24.07.2017 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 11.04.2018 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 10.08.2018 | Taxe de délivrance payée | 10.08.2018 | Taxe publication/d‘impression payée | 10.08.2018 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 27.06.2019 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2019/36] | Taxes payées | Taxe annuelle | 22.01.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 06.01.2016 | AL | 26.09.2018 | CY | 26.09.2018 | CZ | 26.09.2018 | EE | 26.09.2018 | HR | 26.09.2018 | LT | 26.09.2018 | LV | 26.09.2018 | MC | 26.09.2018 | MK | 26.09.2018 | MT | 26.09.2018 | RO | 26.09.2018 | RS | 26.09.2018 | SI | 26.09.2018 | SK | 26.09.2018 | SM | 26.09.2018 | TR | 26.09.2018 | BG | 26.12.2018 | GR | 27.12.2018 | IE | 06.01.2019 | IS | 26.01.2019 | PT | 26.01.2019 | [2022/32] |
Précédent [2021/32] | HU | 06.01.2016 | |
AL | 26.09.2018 | ||
CY | 26.09.2018 | ||
CZ | 26.09.2018 | ||
EE | 26.09.2018 | ||
HR | 26.09.2018 | ||
LT | 26.09.2018 | ||
LV | 26.09.2018 | ||
MC | 26.09.2018 | ||
MT | 26.09.2018 | ||
RO | 26.09.2018 | ||
RS | 26.09.2018 | ||
SI | 26.09.2018 | ||
SK | 26.09.2018 | ||
SM | 26.09.2018 | ||
TR | 26.09.2018 | ||
BG | 26.12.2018 | ||
GR | 27.12.2018 | ||
IE | 06.01.2019 | ||
IS | 26.01.2019 | ||
PT | 26.01.2019 | ||
Précédent [2021/26] | AL | 26.09.2018 | |
CY | 26.09.2018 | ||
CZ | 26.09.2018 | ||
EE | 26.09.2018 | ||
HR | 26.09.2018 | ||
LT | 26.09.2018 | ||
LV | 26.09.2018 | ||
MC | 26.09.2018 | ||
MT | 26.09.2018 | ||
RO | 26.09.2018 | ||
RS | 26.09.2018 | ||
SI | 26.09.2018 | ||
SK | 26.09.2018 | ||
SM | 26.09.2018 | ||
TR | 26.09.2018 | ||
BG | 26.12.2018 | ||
GR | 27.12.2018 | ||
IE | 06.01.2019 | ||
IS | 26.01.2019 | ||
PT | 26.01.2019 | ||
Précédent [2020/29] | AL | 26.09.2018 | |
CZ | 26.09.2018 | ||
EE | 26.09.2018 | ||
HR | 26.09.2018 | ||
LT | 26.09.2018 | ||
LV | 26.09.2018 | ||
MC | 26.09.2018 | ||
MT | 26.09.2018 | ||
RO | 26.09.2018 | ||
RS | 26.09.2018 | ||
SI | 26.09.2018 | ||
SK | 26.09.2018 | ||
SM | 26.09.2018 | ||
TR | 26.09.2018 | ||
BG | 26.12.2018 | ||
GR | 27.12.2018 | ||
IE | 06.01.2019 | ||
IS | 26.01.2019 | ||
PT | 26.01.2019 | ||
Précédent [2020/17] | AL | 26.09.2018 | |
CZ | 26.09.2018 | ||
EE | 26.09.2018 | ||
HR | 26.09.2018 | ||
LT | 26.09.2018 | ||
LV | 26.09.2018 | ||
MC | 26.09.2018 | ||
RO | 26.09.2018 | ||
RS | 26.09.2018 | ||
SI | 26.09.2018 | ||
SK | 26.09.2018 | ||
SM | 26.09.2018 | ||
TR | 26.09.2018 | ||
BG | 26.12.2018 | ||
GR | 27.12.2018 | ||
IE | 06.01.2019 | ||
IS | 26.01.2019 | ||
PT | 26.01.2019 | ||
Précédent [2020/09] | AL | 26.09.2018 | |
CZ | 26.09.2018 | ||
EE | 26.09.2018 | ||
HR | 26.09.2018 | ||
LT | 26.09.2018 | ||
LV | 26.09.2018 | ||
MC | 26.09.2018 | ||
RO | 26.09.2018 | ||
RS | 26.09.2018 | ||
SI | 26.09.2018 | ||
SK | 26.09.2018 | ||
SM | 26.09.2018 | ||
BG | 26.12.2018 | ||
GR | 27.12.2018 | ||
IE | 06.01.2019 | ||
IS | 26.01.2019 | ||
PT | 26.01.2019 | ||
Précédent [2019/50] | AL | 26.09.2018 | |
CZ | 26.09.2018 | ||
EE | 26.09.2018 | ||
HR | 26.09.2018 | ||
LT | 26.09.2018 | ||
LV | 26.09.2018 | ||
MC | 26.09.2018 | ||
RO | 26.09.2018 | ||
RS | 26.09.2018 | ||
SI | 26.09.2018 | ||
SK | 26.09.2018 | ||
SM | 26.09.2018 | ||
BG | 26.12.2018 | ||
GR | 27.12.2018 | ||
IS | 26.01.2019 | ||
PT | 26.01.2019 | ||
Précédent [2019/40] | AL | 26.09.2018 | |
CZ | 26.09.2018 | ||
EE | 26.09.2018 | ||
HR | 26.09.2018 | ||
LT | 26.09.2018 | ||
LV | 26.09.2018 | ||
MC | 26.09.2018 | ||
RO | 26.09.2018 | ||
RS | 26.09.2018 | ||
SK | 26.09.2018 | ||
SM | 26.09.2018 | ||
BG | 26.12.2018 | ||
GR | 27.12.2018 | ||
IS | 26.01.2019 | ||
PT | 26.01.2019 | ||
Précédent [2019/26] | AL | 26.09.2018 | |
CZ | 26.09.2018 | ||
EE | 26.09.2018 | ||
HR | 26.09.2018 | ||
LT | 26.09.2018 | ||
LV | 26.09.2018 | ||
RO | 26.09.2018 | ||
RS | 26.09.2018 | ||
SK | 26.09.2018 | ||
SM | 26.09.2018 | ||
BG | 26.12.2018 | ||
GR | 27.12.2018 | ||
IS | 26.01.2019 | ||
PT | 26.01.2019 | ||
Précédent [2019/24] | AL | 26.09.2018 | |
CZ | 26.09.2018 | ||
EE | 26.09.2018 | ||
HR | 26.09.2018 | ||
LT | 26.09.2018 | ||
LV | 26.09.2018 | ||
RO | 26.09.2018 | ||
RS | 26.09.2018 | ||
SK | 26.09.2018 | ||
BG | 26.12.2018 | ||
GR | 27.12.2018 | ||
IS | 26.01.2019 | ||
Précédent [2019/22] | AL | 26.09.2018 | |
CZ | 26.09.2018 | ||
HR | 26.09.2018 | ||
LT | 26.09.2018 | ||
LV | 26.09.2018 | ||
RO | 26.09.2018 | ||
RS | 26.09.2018 | ||
BG | 26.12.2018 | ||
GR | 27.12.2018 | ||
IS | 26.01.2019 | ||
Précédent [2019/21] | AL | 26.09.2018 | |
HR | 26.09.2018 | ||
LT | 26.09.2018 | ||
LV | 26.09.2018 | ||
RS | 26.09.2018 | ||
BG | 26.12.2018 | ||
GR | 27.12.2018 | ||
IS | 26.01.2019 | ||
Précédent [2019/12] | AL | 26.09.2018 | |
HR | 26.09.2018 | ||
LT | 26.09.2018 | ||
LV | 26.09.2018 | ||
RS | 26.09.2018 | ||
BG | 26.12.2018 | ||
GR | 27.12.2018 | ||
Précédent [2019/11] | HR | 26.09.2018 | |
LT | 26.09.2018 | ||
RS | 26.09.2018 | ||
BG | 26.12.2018 | ||
GR | 27.12.2018 | ||
Précédent [2019/07] | LT | 26.09.2018 | Cité dans | Recherche internationale | [A]GB678206 (VITKOVICE ZELEZARNY, et al) [A] 1-9 * the whole document *; | [A]US4426937 (SIETMANN VERNON H [US], et al) [A] 1-9 * the whole document *; | [A]US4441324 (ABE TOSHIO [JP], et al) [A] 1-9 * the whole document *; | [A]EP0166133 (KOCH THEODOR) [A] 1-9 * the whole document *; | [A]DE9107273U (NOELL) [A] 1-9 * the whole document *; | [A]DE19706077 (LOESCHE GMBH [DE], et al) [A] 1-9* the whole document *; | [ID]CH699406 (MOKESYS AG [CH]) [ID] 1-3,5,9,10 * paragraphs [0015] - [0020]; figures 1,2,5,8 * | par le demandeur | CH699406 |