EP3251096 - MODÉLISATION PAR ÉLÉMENTS FINIS D'UNE STRUCTURE ANATOMIQUE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 07.06.2024 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 16.02.2024 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 06.01.2020 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 03.11.2017 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 25.07.2017 | Dernier événement Tooltip | 07.06.2024 | Délivrance (prévue) | publié le 10.07.2024 [2024/28] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Koninklijke Philips N.V. High Tech Campus 52 5656 AG Eindhoven / NL | [2020/12] |
Précédent [2017/49] | Pour tous les Etats désignés Koninklijke Philips N.V. High Tech Campus 5 5656 AE Eindhoven / NL | Inventeur(s) | 01 /
NOLAN, Julian Charles c/o High Tech Campus 5 5656 AE Eindhoven / NL | 02 /
LAWRENSON, Matthew John c/o High Tech Campus 5 5656 AE Eindhoven / NL | 03 /
WEESE, Juergen c/o High Tech Campus 5 5656 AE Eindhoven / NL | [2017/49] | Mandataire(s) | Philips Intellectual Property & Standards High Tech Campus 52 5656 AG Eindhoven / NL | [2024/28] |
Précédent [2017/49] | Zhu, Di Philips Intellectual Property & Standards High Tech Campus 5 5656 AE Eindhoven / NL | Numéro de la demande, date de dépôt | 16701619.5 | 26.01.2016 | [2017/49] | WO2016EP51490 | Numéro de priorité, date | EP20150152780 | 28.01.2015 Format original publié: EP 15152780 | [2017/49] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2016120225 | Date: | 04.08.2016 | Langue: | EN | [2016/31] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3251096 | Date: | 06.12.2017 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 04.08.2016, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2017/49] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3251096 | Date: | 10.07.2024 | Langue: | EN | [2024/28] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 04.08.2016 | Classification | IPC: | G06T17/20, G06T7/149, A61B5/00 | [2024/11] | CPC: |
G06T17/20 (EP,CN,RU,US);
G06F30/23 (CN);
A61B5/7425 (RU,US);
G06T7/149 (EP,CN,RU,US);
A61B2576/023 (US);
G06T2210/41 (EP,CN)
|
Précédent IPC [2017/49] | G06T17/20, G06T7/00, A61B5/00 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/49] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | Titre | Allemand: | FINITE-ELEMENTE-MODELLIERUNG EINER ANATOMISCHEN STRUKTUR | [2024/11] | Anglais: | FINITE ELEMENT MODELING OF ANATOMICAL STRUCTURE | [2017/49] | Français: | MODÉLISATION PAR ÉLÉMENTS FINIS D'UNE STRUCTURE ANATOMIQUE | [2017/49] |
Précédent [2017/49] | ENDLICHE ELEMENTMODELLIERUNG EINER ANATOMISCHEN STRUKTUR | Entrée dans la phase régionale | 28.08.2017 | Taxe nationale de base payée | 28.08.2017 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 28.08.2017 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 24.07.2017 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 24.07.2017 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 28.08.2017 | Requête en examen déposée [2017/49] | 09.01.2020 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 08.10.2020 | Réponse à une notification de la division dexamen | 06.04.2021 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 01.10.2021 | Réponse à une notification de la division dexamen | 09.06.2023 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 17.01.2024 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} | 26.01.2024 | Réponse à une notification de la division dexamen | 16.02.2024 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 04.06.2024 | Taxe de délivrance payée | 04.06.2024 | Taxe publication/d‘impression payée | 04.06.2024 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Requête en poursuite de la procédure de: | La demande est réputée retirée pour défaut de réponse au rapport d'examen | 26.01.2024 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 26.01.2024 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 02.02.2024 | Décision envoyée | La demande est réputée retirée pour défaut de réponse au rapport d'examen | 08.10.2020 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 08.10.2020 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 20.10.2020 | Décision envoyée | Taxes payées | Taxe annuelle | 31.01.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 31.01.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 31.01.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 01.02.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 31.01.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 31.01.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 31.01.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 09 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. |