EP3256532 - COMPOSITION DE COULIS POUR JOINTOIEMENT DURCISSABLE COMPRENANT UN POLYMÈRE À TERMINAISONS ALCOXYSILYLE CONTENANT UN GROUPE URÉTHANNE, UNE RÉSINE SILICONE, UN TENSIOACTIF ET UN GRANULAT [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 26.04.2019 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 18.05.2018 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 30.01.2018 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 17.11.2017 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 02.12.2016 | Dernier événement Tooltip | 08.07.2022 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MK | publié le 10.08.2022 [2022/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Wacker Chemie AG Hanns-Seidel-Platz 4 81737 München / DE | [2017/51] | Inventeur(s) | 01 /
MANIA, Daniel J 449 South Harris Saline, Michigan 48176 / US | 02 /
SCHEIM, Uwe Romerstraße 4 01640 Coswig / DE | [2017/51] | Mandataire(s) | Bitterlich, Bianca, et al Wacker Chemie AG Intellectual Property Hanns-Seidel-Platz 4 81737 München / DE | [2017/51] | Numéro de la demande, date de dépôt | 16702920.6 | 03.02.2016 | [2017/51] | WO2016EP52226 | Numéro de priorité, date | US201514617336 | 09.02.2015 Format original publié: US201514617336 | [2017/51] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2016128263 | Date: | 18.08.2016 | Langue: | EN | [2016/33] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3256532 | Date: | 20.12.2017 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 18.08.2016, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2017/51] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3256532 | Date: | 20.06.2018 | Langue: | EN | [2018/25] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 18.08.2016 | Classification | IPC: | C09D5/34, C08G59/40, C09K3/10, C08G77/26, C04B26/32 | [2017/51] | CPC: |
C04B26/32 (EP,CN,KR,US);
C09D183/04 (KR);
C08K5/5419 (KR,US);
C08G59/4057 (EP,KR,US);
C08G65/336 (EP,KR,US);
C08G77/14 (KR);
C08G77/22 (KR);
C08K5/5425 (KR);
C08K5/544 (KR);
C09D5/34 (EP,KR,US);
C04B2111/00672 (EP,CN,KR,US);
C04B2111/70 (EP,CN,KR,US);
| C-Set: |
C04B20/008, C04B24/42, C04B40/0608, C04B2103/40 (CN);
C04B26/32, C04B14/041, C04B14/06, C04B14/28 (CN);
C04B26/32, C04B14/041, C04B14/06, C04B14/28, C04B20/008, C04B24/023, C04B24/12, C04B24/42, C04B24/42, C04B24/42, C04B24/42, C04B40/0608, C04B2103/40 (EP,US);
C04B26/32, C04B14/041, C04B14/06, C04B14/28, C04B20/008, C04B24/42, C04B40/0608, C04B2103/40 (CN) | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/51] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | Titre | Allemand: | HÄRTBARE VERPRESSMÖRTELZUSAMMENSETZUNG MIT ALKOXYSILYLTERMINIERTEM, URETHANGRUPPEHALTIGEM POLYMER, SILIKONHARZ, TENSID UND AGGREGAT | [2017/51] | Anglais: | CURABLE GROUTING COMPOSITION COMPRISING ALKOXYSILYL-TERMINATED, URETHANE-GROUP CONTAINING POLYMER, SILICONE RESIN, SURFACTANT AND AGGREGATE | [2017/51] | Français: | COMPOSITION DE COULIS POUR JOINTOIEMENT DURCISSABLE COMPRENANT UN POLYMÈRE À TERMINAISONS ALCOXYSILYLE CONTENANT UN GROUPE URÉTHANNE, UNE RÉSINE SILICONE, UN TENSIOACTIF ET UN GRANULAT | [2017/51] | Entrée dans la phase régionale | 24.07.2017 | Taxe nationale de base payée | 24.07.2017 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 24.07.2017 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 09.11.2016 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 24.07.2017 | Requête en examen déposée [2017/51] | 24.07.2017 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 31.01.2018 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 02.05.2018 | Taxe de délivrance payée | 02.05.2018 | Taxe publication/d‘impression payée | 02.05.2018 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 21.03.2019 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2019/22] | Taxes payées | Taxe annuelle | 22.02.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 03.02.2016 | AL | 20.06.2018 | AT | 20.06.2018 | CY | 20.06.2018 | CZ | 20.06.2018 | DK | 20.06.2018 | EE | 20.06.2018 | ES | 20.06.2018 | FI | 20.06.2018 | HR | 20.06.2018 | IT | 20.06.2018 | LT | 20.06.2018 | LV | 20.06.2018 | MC | 20.06.2018 | MK | 20.06.2018 | NL | 20.06.2018 | PL | 20.06.2018 | RO | 20.06.2018 | RS | 20.06.2018 | SE | 20.06.2018 | SI | 20.06.2018 | SK | 20.06.2018 | SM | 20.06.2018 | TR | 20.06.2018 | BG | 20.09.2018 | NO | 20.09.2018 | GR | 21.09.2018 | IS | 20.10.2018 | PT | 22.10.2018 | IE | 03.02.2019 | LU | 03.02.2019 | MT | 03.02.2019 | BE | 28.02.2019 | CH | 28.02.2019 | LI | 28.02.2019 | [2022/32] |
Précédent [2021/32] | HU | 03.02.2016 | |
AL | 20.06.2018 | ||
AT | 20.06.2018 | ||
CY | 20.06.2018 | ||
CZ | 20.06.2018 | ||
DK | 20.06.2018 | ||
EE | 20.06.2018 | ||
ES | 20.06.2018 | ||
FI | 20.06.2018 | ||
HR | 20.06.2018 | ||
IT | 20.06.2018 | ||
LT | 20.06.2018 | ||
LV | 20.06.2018 | ||
MC | 20.06.2018 | ||
NL | 20.06.2018 | ||
PL | 20.06.2018 | ||
RO | 20.06.2018 | ||
RS | 20.06.2018 | ||
SE | 20.06.2018 | ||
SI | 20.06.2018 | ||
SK | 20.06.2018 | ||
SM | 20.06.2018 | ||
TR | 20.06.2018 | ||
BG | 20.09.2018 | ||
NO | 20.09.2018 | ||
GR | 21.09.2018 | ||
IS | 20.10.2018 | ||
PT | 22.10.2018 | ||
IE | 03.02.2019 | ||
LU | 03.02.2019 | ||
MT | 03.02.2019 | ||
BE | 28.02.2019 | ||
CH | 28.02.2019 | ||
LI | 28.02.2019 | ||
Précédent [2021/26] | AL | 20.06.2018 | |
AT | 20.06.2018 | ||
CY | 20.06.2018 | ||
CZ | 20.06.2018 | ||
DK | 20.06.2018 | ||
EE | 20.06.2018 | ||
ES | 20.06.2018 | ||
FI | 20.06.2018 | ||
HR | 20.06.2018 | ||
IT | 20.06.2018 | ||
LT | 20.06.2018 | ||
LV | 20.06.2018 | ||
MC | 20.06.2018 | ||
NL | 20.06.2018 | ||
PL | 20.06.2018 | ||
RO | 20.06.2018 | ||
RS | 20.06.2018 | ||
SE | 20.06.2018 | ||
SI | 20.06.2018 | ||
SK | 20.06.2018 | ||
SM | 20.06.2018 | ||
TR | 20.06.2018 | ||
BG | 20.09.2018 | ||
NO | 20.09.2018 | ||
GR | 21.09.2018 | ||
IS | 20.10.2018 | ||
PT | 22.10.2018 | ||
IE | 03.02.2019 | ||
LU | 03.02.2019 | ||
MT | 03.02.2019 | ||
BE | 28.02.2019 | ||
CH | 28.02.2019 | ||
LI | 28.02.2019 | ||
Précédent [2020/29] | AL | 20.06.2018 | |
AT | 20.06.2018 | ||
CZ | 20.06.2018 | ||
DK | 20.06.2018 | ||
EE | 20.06.2018 | ||
ES | 20.06.2018 | ||
FI | 20.06.2018 | ||
HR | 20.06.2018 | ||
IT | 20.06.2018 | ||
LT | 20.06.2018 | ||
LV | 20.06.2018 | ||
MC | 20.06.2018 | ||
NL | 20.06.2018 | ||
PL | 20.06.2018 | ||
RO | 20.06.2018 | ||
RS | 20.06.2018 | ||
SE | 20.06.2018 | ||
SI | 20.06.2018 | ||
SK | 20.06.2018 | ||
SM | 20.06.2018 | ||
TR | 20.06.2018 | ||
BG | 20.09.2018 | ||
NO | 20.09.2018 | ||
GR | 21.09.2018 | ||
IS | 20.10.2018 | ||
PT | 22.10.2018 | ||
IE | 03.02.2019 | ||
LU | 03.02.2019 | ||
MT | 03.02.2019 | ||
BE | 28.02.2019 | ||
CH | 28.02.2019 | ||
LI | 28.02.2019 | ||
Précédent [2020/16] | AL | 20.06.2018 | |
AT | 20.06.2018 | ||
CZ | 20.06.2018 | ||
DK | 20.06.2018 | ||
EE | 20.06.2018 | ||
ES | 20.06.2018 | ||
FI | 20.06.2018 | ||
HR | 20.06.2018 | ||
IT | 20.06.2018 | ||
LT | 20.06.2018 | ||
LV | 20.06.2018 | ||
MC | 20.06.2018 | ||
NL | 20.06.2018 | ||
PL | 20.06.2018 | ||
RO | 20.06.2018 | ||
RS | 20.06.2018 | ||
SE | 20.06.2018 | ||
SI | 20.06.2018 | ||
SK | 20.06.2018 | ||
SM | 20.06.2018 | ||
TR | 20.06.2018 | ||
BG | 20.09.2018 | ||
NO | 20.09.2018 | ||
GR | 21.09.2018 | ||
IS | 20.10.2018 | ||
IE | 03.02.2019 | ||
LU | 03.02.2019 | ||
BE | 28.02.2019 | ||
CH | 28.02.2019 | ||
LI | 28.02.2019 | ||
Précédent [2020/12] | AL | 20.06.2018 | |
AT | 20.06.2018 | ||
CZ | 20.06.2018 | ||
DK | 20.06.2018 | ||
EE | 20.06.2018 | ||
ES | 20.06.2018 | ||
FI | 20.06.2018 | ||
HR | 20.06.2018 | ||
IT | 20.06.2018 | ||
LT | 20.06.2018 | ||
LV | 20.06.2018 | ||
MC | 20.06.2018 | ||
NL | 20.06.2018 | ||
PL | 20.06.2018 | ||
RO | 20.06.2018 | ||
RS | 20.06.2018 | ||
SE | 20.06.2018 | ||
SI | 20.06.2018 | ||
SK | 20.06.2018 | ||
SM | 20.06.2018 | ||
BG | 20.09.2018 | ||
NO | 20.09.2018 | ||
GR | 21.09.2018 | ||
IS | 20.10.2018 | ||
IE | 03.02.2019 | ||
LU | 03.02.2019 | ||
BE | 28.02.2019 | ||
CH | 28.02.2019 | ||
LI | 28.02.2019 | ||
Précédent [2020/09] | AL | 20.06.2018 | |
AT | 20.06.2018 | ||
CZ | 20.06.2018 | ||
DK | 20.06.2018 | ||
EE | 20.06.2018 | ||
ES | 20.06.2018 | ||
FI | 20.06.2018 | ||
HR | 20.06.2018 | ||
IT | 20.06.2018 | ||
LT | 20.06.2018 | ||
LV | 20.06.2018 | ||
MC | 20.06.2018 | ||
NL | 20.06.2018 | ||
PL | 20.06.2018 | ||
RO | 20.06.2018 | ||
RS | 20.06.2018 | ||
SE | 20.06.2018 | ||
SI | 20.06.2018 | ||
SK | 20.06.2018 | ||
SM | 20.06.2018 | ||
BG | 20.09.2018 | ||
NO | 20.09.2018 | ||
GR | 21.09.2018 | ||
IS | 20.10.2018 | ||
IE | 03.02.2019 | ||
LU | 03.02.2019 | ||
CH | 28.02.2019 | ||
LI | 28.02.2019 | ||
Précédent [2020/04] | AL | 20.06.2018 | |
AT | 20.06.2018 | ||
CZ | 20.06.2018 | ||
DK | 20.06.2018 | ||
EE | 20.06.2018 | ||
ES | 20.06.2018 | ||
FI | 20.06.2018 | ||
HR | 20.06.2018 | ||
IT | 20.06.2018 | ||
LT | 20.06.2018 | ||
LV | 20.06.2018 | ||
MC | 20.06.2018 | ||
NL | 20.06.2018 | ||
PL | 20.06.2018 | ||
RO | 20.06.2018 | ||
RS | 20.06.2018 | ||
SE | 20.06.2018 | ||
SI | 20.06.2018 | ||
SK | 20.06.2018 | ||
SM | 20.06.2018 | ||
BG | 20.09.2018 | ||
NO | 20.09.2018 | ||
GR | 21.09.2018 | ||
IS | 20.10.2018 | ||
LU | 03.02.2019 | ||
CH | 28.02.2019 | ||
LI | 28.02.2019 | ||
Précédent [2019/51] | AL | 20.06.2018 | |
AT | 20.06.2018 | ||
CZ | 20.06.2018 | ||
DK | 20.06.2018 | ||
EE | 20.06.2018 | ||
ES | 20.06.2018 | ||
FI | 20.06.2018 | ||
HR | 20.06.2018 | ||
IT | 20.06.2018 | ||
LT | 20.06.2018 | ||
LV | 20.06.2018 | ||
MC | 20.06.2018 | ||
NL | 20.06.2018 | ||
PL | 20.06.2018 | ||
RO | 20.06.2018 | ||
RS | 20.06.2018 | ||
SE | 20.06.2018 | ||
SI | 20.06.2018 | ||
SK | 20.06.2018 | ||
SM | 20.06.2018 | ||
BG | 20.09.2018 | ||
NO | 20.09.2018 | ||
GR | 21.09.2018 | ||
IS | 20.10.2018 | ||
LU | 03.02.2019 | ||
Précédent [2019/47] | AT | 20.06.2018 | |
CZ | 20.06.2018 | ||
DK | 20.06.2018 | ||
EE | 20.06.2018 | ||
ES | 20.06.2018 | ||
FI | 20.06.2018 | ||
HR | 20.06.2018 | ||
IT | 20.06.2018 | ||
LT | 20.06.2018 | ||
LV | 20.06.2018 | ||
MC | 20.06.2018 | ||
NL | 20.06.2018 | ||
PL | 20.06.2018 | ||
RO | 20.06.2018 | ||
RS | 20.06.2018 | ||
SE | 20.06.2018 | ||
SI | 20.06.2018 | ||
SK | 20.06.2018 | ||
SM | 20.06.2018 | ||
BG | 20.09.2018 | ||
NO | 20.09.2018 | ||
GR | 21.09.2018 | ||
IS | 20.10.2018 | ||
LU | 03.02.2019 | ||
Précédent [2019/45] | AT | 20.06.2018 | |
CZ | 20.06.2018 | ||
DK | 20.06.2018 | ||
EE | 20.06.2018 | ||
ES | 20.06.2018 | ||
FI | 20.06.2018 | ||
HR | 20.06.2018 | ||
IT | 20.06.2018 | ||
LT | 20.06.2018 | ||
LV | 20.06.2018 | ||
MC | 20.06.2018 | ||
NL | 20.06.2018 | ||
PL | 20.06.2018 | ||
RO | 20.06.2018 | ||
RS | 20.06.2018 | ||
SE | 20.06.2018 | ||
SI | 20.06.2018 | ||
SK | 20.06.2018 | ||
SM | 20.06.2018 | ||
BG | 20.09.2018 | ||
NO | 20.09.2018 | ||
GR | 21.09.2018 | ||
IS | 20.10.2018 | ||
Précédent [2019/37] | AT | 20.06.2018 | |
CZ | 20.06.2018 | ||
DK | 20.06.2018 | ||
EE | 20.06.2018 | ||
ES | 20.06.2018 | ||
FI | 20.06.2018 | ||
HR | 20.06.2018 | ||
IT | 20.06.2018 | ||
LT | 20.06.2018 | ||
LV | 20.06.2018 | ||
NL | 20.06.2018 | ||
PL | 20.06.2018 | ||
RO | 20.06.2018 | ||
RS | 20.06.2018 | ||
SE | 20.06.2018 | ||
SI | 20.06.2018 | ||
SK | 20.06.2018 | ||
SM | 20.06.2018 | ||
BG | 20.09.2018 | ||
NO | 20.09.2018 | ||
GR | 21.09.2018 | ||
IS | 20.10.2018 | ||
Précédent [2019/26] | AT | 20.06.2018 | |
CZ | 20.06.2018 | ||
DK | 20.06.2018 | ||
EE | 20.06.2018 | ||
ES | 20.06.2018 | ||
FI | 20.06.2018 | ||
HR | 20.06.2018 | ||
IT | 20.06.2018 | ||
LT | 20.06.2018 | ||
LV | 20.06.2018 | ||
NL | 20.06.2018 | ||
PL | 20.06.2018 | ||
RO | 20.06.2018 | ||
RS | 20.06.2018 | ||
SE | 20.06.2018 | ||
SK | 20.06.2018 | ||
SM | 20.06.2018 | ||
BG | 20.09.2018 | ||
NO | 20.09.2018 | ||
GR | 21.09.2018 | ||
IS | 20.10.2018 | ||
Précédent [2019/12] | AT | 20.06.2018 | |
CZ | 20.06.2018 | ||
EE | 20.06.2018 | ||
ES | 20.06.2018 | ||
FI | 20.06.2018 | ||
HR | 20.06.2018 | ||
IT | 20.06.2018 | ||
LT | 20.06.2018 | ||
LV | 20.06.2018 | ||
NL | 20.06.2018 | ||
PL | 20.06.2018 | ||
RO | 20.06.2018 | ||
RS | 20.06.2018 | ||
SE | 20.06.2018 | ||
SK | 20.06.2018 | ||
SM | 20.06.2018 | ||
BG | 20.09.2018 | ||
NO | 20.09.2018 | ||
GR | 21.09.2018 | ||
IS | 20.10.2018 | ||
Précédent [2019/11] | AT | 20.06.2018 | |
CZ | 20.06.2018 | ||
EE | 20.06.2018 | ||
FI | 20.06.2018 | ||
HR | 20.06.2018 | ||
IT | 20.06.2018 | ||
LT | 20.06.2018 | ||
LV | 20.06.2018 | ||
NL | 20.06.2018 | ||
PL | 20.06.2018 | ||
RO | 20.06.2018 | ||
RS | 20.06.2018 | ||
SE | 20.06.2018 | ||
SK | 20.06.2018 | ||
SM | 20.06.2018 | ||
BG | 20.09.2018 | ||
NO | 20.09.2018 | ||
GR | 21.09.2018 | ||
IS | 20.10.2018 | ||
Précédent [2019/10] | AT | 20.06.2018 | |
CZ | 20.06.2018 | ||
EE | 20.06.2018 | ||
FI | 20.06.2018 | ||
HR | 20.06.2018 | ||
LT | 20.06.2018 | ||
LV | 20.06.2018 | ||
NL | 20.06.2018 | ||
PL | 20.06.2018 | ||
RO | 20.06.2018 | ||
RS | 20.06.2018 | ||
SE | 20.06.2018 | ||
SK | 20.06.2018 | ||
BG | 20.09.2018 | ||
NO | 20.09.2018 | ||
GR | 21.09.2018 | ||
IS | 20.10.2018 | ||
Précédent [2019/09] | EE | 20.06.2018 | |
FI | 20.06.2018 | ||
HR | 20.06.2018 | ||
LT | 20.06.2018 | ||
LV | 20.06.2018 | ||
NL | 20.06.2018 | ||
RS | 20.06.2018 | ||
SE | 20.06.2018 | ||
BG | 20.09.2018 | ||
NO | 20.09.2018 | ||
GR | 21.09.2018 | ||
IS | 20.10.2018 | ||
Précédent [2019/08] | FI | 20.06.2018 | |
HR | 20.06.2018 | ||
LT | 20.06.2018 | ||
LV | 20.06.2018 | ||
NL | 20.06.2018 | ||
RS | 20.06.2018 | ||
SE | 20.06.2018 | ||
BG | 20.09.2018 | ||
NO | 20.09.2018 | ||
GR | 21.09.2018 | ||
IS | 20.10.2018 | ||
Précédent [2019/03] | FI | 20.06.2018 | |
HR | 20.06.2018 | ||
LT | 20.06.2018 | ||
LV | 20.06.2018 | ||
NL | 20.06.2018 | ||
RS | 20.06.2018 | ||
SE | 20.06.2018 | ||
BG | 20.09.2018 | ||
NO | 20.09.2018 | ||
GR | 21.09.2018 | ||
Précédent [2018/52] | FI | 20.06.2018 | |
HR | 20.06.2018 | ||
LT | 20.06.2018 | ||
LV | 20.06.2018 | ||
RS | 20.06.2018 | ||
SE | 20.06.2018 | ||
BG | 20.09.2018 | ||
NO | 20.09.2018 | ||
GR | 21.09.2018 | ||
Précédent [2018/51] | FI | 20.06.2018 | |
HR | 20.06.2018 | ||
LT | 20.06.2018 | ||
LV | 20.06.2018 | ||
RS | 20.06.2018 | ||
SE | 20.06.2018 | ||
BG | 20.09.2018 | ||
NO | 20.09.2018 | ||
Précédent [2018/50] | FI | 20.06.2018 | |
HR | 20.06.2018 | ||
LT | 20.06.2018 | ||
SE | 20.06.2018 | ||
BG | 20.09.2018 | ||
NO | 20.09.2018 | ||
Précédent [2018/49] | FI | 20.06.2018 | |
LT | 20.06.2018 | ||
SE | 20.06.2018 | ||
BG | 20.09.2018 | ||
NO | 20.09.2018 | ||
Précédent [2018/47] | FI | 20.06.2018 | |
LT | 20.06.2018 | ||
NO | 20.09.2018 | Cité dans | Recherche internationale | [A]EP2189485 (SIKA TECHNOLOGY AG [CH]) [A] 1-10* [0046]-[0047]; paragraph [0001] - paragraph [0064]; examples 1-4; claims 1-16 *; | [I]WO2011110384 (HENKEL AG & CO KGAA [DE], et al) [I] 1-10 * espc. examples 3, 4 in table 1; page 2, paragraph 5 - page 20, paragraph 1; examples 3-9; claims 1-10; tables 1,2 *; | [A]EP2508580 (CUSTOM BUILDING PRODUCTS INC [US]) [A] 1-10 * paragraph [0001] - paragraph [0045]; examples 1-3; claims 1-21; tables 1-10 *; | [I]DE102011081264 (WACKER CHEMIE AG [DE]) [I] 1,3,7-9 * espec. example 1; paragraph [0011] - paragraph [0166]; examples 1-9; claims 1-11; tables 1-3 * | par le demandeur | US4833178 | EP1093482 | US6884852 | US2005119436 | EP1641854 | EP1535940 | US2007167598 | US2010016537 | EP1896523 |