EP3253473 - PROCÉDÉ DE SÉPARATION PAR PERVAPORATION ET PERMÉATION À LA VAPEUR DE MÉLANGE GAZ-LIQUIDE ET DE MÉLANGES DE LIQUIDES PAR MEMBRANE À TAMIS MOLÉCULAIRE SAPO-34 À ÉCHANGE IONIQUE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 17.08.2018 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 10.11.2017 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 03.01.2017 | Dernier événement Tooltip | 17.08.2018 | Demande réputée retirée | publié le 19.09.2018 [2018/38] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Shanghai Advanced Research Institute Chinese Academy Of Sciences No. 99 Haike Road Zhangjiang Hi-tech Park Pudong, Shanghai 201203 / CN | Pour tous les Etats désignés Shanxi Lu'an Environmental Protection&energy Development Co. Ltd. No. 65 Chengbei East Street Changzhi, SHX 046204 / CN | Pour tous les Etats désignés Total Raffinage Chimie 2 Place Jean Millier La Défense 6 92400 Courbevoie / FR | [2017/50] | Inventeur(s) | 01 /
CURULLA-FERRE, Daniel Rue Victor Allard 42 1180 Uccle / BE | 02 /
SUN, Yuhan c/o Shanghai Advanced Research Institute Chinese Academy of Sciences No.99 Haike Road Zhangjiang Hi-Tech Park Pudong Shanghai 200120 / CN | 03 /
SUN, Zhiqiang c/o Shanxi Lu'An Environmental Protection&Energy Development Co. Ltd. No. 65 Chengbei East Street Changzhi SHX 046204 / CN | 04 /
ZHANG, Yanfeng c/o Shanghai Advanced Research Institute Chinese Academy of Sciences No.99 Haike Road Zhangjiang Hi-Tech Park Pudong Shanghai 200120 / CN | [2017/50] | Mandataire(s) | Mazurelle, Jean Total Research and Technology Feluy Zone Industrielle Feluy C 7181 Seneffe / BE | [2017/50] | Numéro de la demande, date de dépôt | 16703744.9 | 02.02.2016 | [2017/50] | WO2016EP52175 | Numéro de priorité, date | CN2015154225 | 03.02.2015 Format original publié: CN201510054225 | [2017/50] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2016124592 | Date: | 11.08.2016 | Langue: | EN | [2016/32] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3253473 | Date: | 13.12.2017 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 11.08.2016, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2017/50] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 11.08.2016 | Classification | IPC: | B01D53/22, B01D61/36, B01D67/00, B01D69/04, B01D69/10, B01D71/02 | [2017/50] | CPC: |
B01D61/362 (EP,US);
B01D19/0031 (US);
B01D53/228 (EP,US);
B01D67/0051 (EP,US);
B01D69/04 (EP,US);
B01D69/105 (EP,US);
B01D71/028 (EP,US);
C01B39/54 (EP,US);
C07C29/76 (US);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/50] | Titre | Allemand: | DURCHDAMPFUNG UND DAMPFDURCHLÄSSIGKEITSTRENNVERFAHREN FÜR GAS-FLÜSSIGKEITSGEMISCHE UND FLÜSSIGKEITSGEMISCHE MIT EINER IONENAUSGETAUSCHTEN SAPO-34-MOLEKULARSIEBMEMBRAN | [2017/50] | Anglais: | PERVAPORATION AND VAPOR-PERMEATION SEPARATION METHOD OF GAS-LIQUID MIXTURES AND LIQUID MIXTURES BY ION EXCHANGED SAPO-34 MOLECULAR SIEVE MEMBRANE | [2017/50] | Français: | PROCÉDÉ DE SÉPARATION PAR PERVAPORATION ET PERMÉATION À LA VAPEUR DE MÉLANGE GAZ-LIQUIDE ET DE MÉLANGES DE LIQUIDES PAR MEMBRANE À TAMIS MOLÉCULAIRE SAPO-34 À ÉCHANGE IONIQUE | [2017/50] | Entrée dans la phase régionale | 03.08.2017 | Taxe nationale de base payée | 03.08.2017 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 03.08.2017 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 02.12.2016 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 03.08.2017 | Requête en examen déposée [2017/50] | 03.08.2017 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 27.03.2018 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2018/38] | 30.04.2018 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2018/38] | Taxes payées | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 28.02.2018 | 03   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [A]US2011113958 (CARREON MOISES ABRAHAM [US], et al); | [A]US2012006194 (FALCONER JOHN L [US], et al); | [Y]CN103506015 (SHANGHAI ADVANCED RES INST CAS); | [Y]CN103896300 (SHANGHAI ADVANCED RES INST CAS); |