EP3254096 - SYSTÈME A TRANSISTOR ORGANIQUE POUR SURVEILLANCE ÉLECTROPHYSIOLOGIQUE DE CELLULES ET PROCÉDÉ DE SURVEILLANCE DES CELLULES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 01.11.2019 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 23.11.2018 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 18.07.2018 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 10.11.2017 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 01.09.2017 | Dernier événement Tooltip | 08.07.2022 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MK | publié le 10.08.2022 [2022/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI Via San Giorgio 12 09124 Cagliari / IT | Pour tous les Etats désignés Universita' degli Studi di Genova Via Balbi, 5 16126 Genova / IT | [2017/50] | Inventeur(s) | 01 /
TEDESCO, MariaTeresa Corso Torino 20/7 I-16129 Genova / IT | 02 /
BONFIGLIO, Annalisa Via Belvedere 30/2 I-16040 Leivi (GE) / IT | 03 /
SPANU, Andrea Via del Sestante 16 I-09126 Cagliari / IT | 04 /
LAI, Stefano Via Salvatore Mannironi 7 I-09134 Cagliari / IT | 05 /
MARTINOIA, Sergio Via Zara 32/4 I-16145 Genova / IT | 06 /
COSSEDDU, Piero Via della Pineta 44 I-09125 Cagliari / IT | [2017/50] | Mandataire(s) | Montevecchi, Emma Cantaluppi & Partners S.r.l. Piazzetta Cappellato Pedrocchi 18 35122 Padova / IT | [N/P] |
Précédent [2018/52] | Porta, Checcacci & Associati S.p.A Via Vittoria Colonna, 4 20149 Milano / IT | ||
Précédent [2017/50] | Porta, Checcacci & Associati S.p.A Via Trebbia, 20 20135 Milano / IT | Numéro de la demande, date de dépôt | 16705451.9 | 04.02.2016 | [2017/50] | WO2016EP52433 | Numéro de priorité, date | IT2015MI00145 | 04.02.2015 Format original publié: IT MI20150145 | [2017/50] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2016124714 | Date: | 11.08.2016 | Langue: | EN | [2016/32] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3254096 | Date: | 13.12.2017 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 11.08.2016, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2017/50] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3254096 | Date: | 26.12.2018 | Langue: | EN | [2018/52] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 11.08.2016 | Classification | IPC: | G01N27/414, G01N33/483 | [2017/50] | CPC: |
G01N27/4145 (EP,US);
G01N33/4833 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/50] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | Titre | Allemand: | ORGANISCHES TRANSISTORBASIERTES SYSTEM FÜR ELEKTROPHYSIOLOGISCHE ÜBERWACHUNG VON ZELLEN UND VERFAHREN ZUR ÜBERWACHUNG DER ZELLEN | [2017/50] | Anglais: | AN ORGANIC TRANSISTOR-BASED SYSTEM FOR ELECTROPHYSIOLOGICAL MONITORING OF CELLS AND METHOD FOR THE MONITORING OF THE CELLS | [2017/50] | Français: | SYSTÈME A TRANSISTOR ORGANIQUE POUR SURVEILLANCE ÉLECTROPHYSIOLOGIQUE DE CELLULES ET PROCÉDÉ DE SURVEILLANCE DES CELLULES | [2017/50] | Entrée dans la phase régionale | 31.08.2017 | Taxe nationale de base payée | 31.08.2017 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 31.08.2017 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 31.08.2017 | Requête en examen déposée [2017/50] | 31.08.2017 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 05.04.2018 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 19.07.2018 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 19.11.2018 | Taxe de délivrance payée | 19.11.2018 | Taxe publication/d‘impression payée | 19.11.2018 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 27.09.2019 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2019/49] | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.02.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 04.02.2016 | AL | 26.12.2018 | AT | 26.12.2018 | CY | 26.12.2018 | CZ | 26.12.2018 | DK | 26.12.2018 | EE | 26.12.2018 | ES | 26.12.2018 | FI | 26.12.2018 | HR | 26.12.2018 | IT | 26.12.2018 | LT | 26.12.2018 | LV | 26.12.2018 | MC | 26.12.2018 | MK | 26.12.2018 | NL | 26.12.2018 | PL | 26.12.2018 | RO | 26.12.2018 | RS | 26.12.2018 | SE | 26.12.2018 | SI | 26.12.2018 | SK | 26.12.2018 | SM | 26.12.2018 | TR | 26.12.2018 | IE | 04.02.2019 | LU | 04.02.2019 | MT | 04.02.2019 | FR | 26.02.2019 | BE | 28.02.2019 | BG | 26.03.2019 | NO | 26.03.2019 | GR | 27.03.2019 | IS | 26.04.2019 | PT | 26.04.2019 | [2022/32] |
Précédent [2021/32] | HU | 04.02.2016 | |
AL | 26.12.2018 | ||
AT | 26.12.2018 | ||
CY | 26.12.2018 | ||
CZ | 26.12.2018 | ||
DK | 26.12.2018 | ||
EE | 26.12.2018 | ||
ES | 26.12.2018 | ||
FI | 26.12.2018 | ||
HR | 26.12.2018 | ||
IT | 26.12.2018 | ||
LT | 26.12.2018 | ||
LV | 26.12.2018 | ||
MC | 26.12.2018 | ||
NL | 26.12.2018 | ||
PL | 26.12.2018 | ||
RO | 26.12.2018 | ||
RS | 26.12.2018 | ||
SE | 26.12.2018 | ||
SI | 26.12.2018 | ||
SK | 26.12.2018 | ||
SM | 26.12.2018 | ||
TR | 26.12.2018 | ||
IE | 04.02.2019 | ||
LU | 04.02.2019 | ||
MT | 04.02.2019 | ||
FR | 26.02.2019 | ||
BE | 28.02.2019 | ||
BG | 26.03.2019 | ||
NO | 26.03.2019 | ||
GR | 27.03.2019 | ||
IS | 26.04.2019 | ||
PT | 26.04.2019 | ||
Précédent [2021/26] | AL | 26.12.2018 | |
AT | 26.12.2018 | ||
CY | 26.12.2018 | ||
CZ | 26.12.2018 | ||
DK | 26.12.2018 | ||
EE | 26.12.2018 | ||
ES | 26.12.2018 | ||
FI | 26.12.2018 | ||
HR | 26.12.2018 | ||
IT | 26.12.2018 | ||
LT | 26.12.2018 | ||
LV | 26.12.2018 | ||
MC | 26.12.2018 | ||
NL | 26.12.2018 | ||
PL | 26.12.2018 | ||
RO | 26.12.2018 | ||
RS | 26.12.2018 | ||
SE | 26.12.2018 | ||
SI | 26.12.2018 | ||
SK | 26.12.2018 | ||
SM | 26.12.2018 | ||
TR | 26.12.2018 | ||
IE | 04.02.2019 | ||
LU | 04.02.2019 | ||
MT | 04.02.2019 | ||
FR | 26.02.2019 | ||
BE | 28.02.2019 | ||
BG | 26.03.2019 | ||
NO | 26.03.2019 | ||
GR | 27.03.2019 | ||
IS | 26.04.2019 | ||
PT | 26.04.2019 | ||
Précédent [2020/29] | AL | 26.12.2018 | |
AT | 26.12.2018 | ||
CZ | 26.12.2018 | ||
DK | 26.12.2018 | ||
EE | 26.12.2018 | ||
ES | 26.12.2018 | ||
FI | 26.12.2018 | ||
HR | 26.12.2018 | ||
IT | 26.12.2018 | ||
LT | 26.12.2018 | ||
LV | 26.12.2018 | ||
MC | 26.12.2018 | ||
NL | 26.12.2018 | ||
PL | 26.12.2018 | ||
RO | 26.12.2018 | ||
RS | 26.12.2018 | ||
SE | 26.12.2018 | ||
SI | 26.12.2018 | ||
SK | 26.12.2018 | ||
SM | 26.12.2018 | ||
TR | 26.12.2018 | ||
IE | 04.02.2019 | ||
LU | 04.02.2019 | ||
MT | 04.02.2019 | ||
FR | 26.02.2019 | ||
BE | 28.02.2019 | ||
BG | 26.03.2019 | ||
NO | 26.03.2019 | ||
GR | 27.03.2019 | ||
IS | 26.04.2019 | ||
PT | 26.04.2019 | ||
Précédent [2020/17] | AL | 26.12.2018 | |
AT | 26.12.2018 | ||
CZ | 26.12.2018 | ||
DK | 26.12.2018 | ||
EE | 26.12.2018 | ||
ES | 26.12.2018 | ||
FI | 26.12.2018 | ||
HR | 26.12.2018 | ||
IT | 26.12.2018 | ||
LT | 26.12.2018 | ||
LV | 26.12.2018 | ||
MC | 26.12.2018 | ||
NL | 26.12.2018 | ||
PL | 26.12.2018 | ||
RO | 26.12.2018 | ||
RS | 26.12.2018 | ||
SE | 26.12.2018 | ||
SI | 26.12.2018 | ||
SK | 26.12.2018 | ||
SM | 26.12.2018 | ||
TR | 26.12.2018 | ||
IE | 04.02.2019 | ||
LU | 04.02.2019 | ||
FR | 26.02.2019 | ||
BE | 28.02.2019 | ||
BG | 26.03.2019 | ||
NO | 26.03.2019 | ||
GR | 27.03.2019 | ||
IS | 26.04.2019 | ||
PT | 26.04.2019 | ||
Précédent [2020/12] | AL | 26.12.2018 | |
AT | 26.12.2018 | ||
CZ | 26.12.2018 | ||
DK | 26.12.2018 | ||
EE | 26.12.2018 | ||
ES | 26.12.2018 | ||
FI | 26.12.2018 | ||
HR | 26.12.2018 | ||
IT | 26.12.2018 | ||
LT | 26.12.2018 | ||
LV | 26.12.2018 | ||
MC | 26.12.2018 | ||
NL | 26.12.2018 | ||
PL | 26.12.2018 | ||
RO | 26.12.2018 | ||
RS | 26.12.2018 | ||
SE | 26.12.2018 | ||
SI | 26.12.2018 | ||
SK | 26.12.2018 | ||
SM | 26.12.2018 | ||
IE | 04.02.2019 | ||
LU | 04.02.2019 | ||
FR | 26.02.2019 | ||
BE | 28.02.2019 | ||
BG | 26.03.2019 | ||
NO | 26.03.2019 | ||
GR | 27.03.2019 | ||
IS | 26.04.2019 | ||
PT | 26.04.2019 | ||
Précédent [2020/09] | AL | 26.12.2018 | |
AT | 26.12.2018 | ||
CZ | 26.12.2018 | ||
DK | 26.12.2018 | ||
EE | 26.12.2018 | ||
ES | 26.12.2018 | ||
FI | 26.12.2018 | ||
HR | 26.12.2018 | ||
IT | 26.12.2018 | ||
LT | 26.12.2018 | ||
LV | 26.12.2018 | ||
MC | 26.12.2018 | ||
NL | 26.12.2018 | ||
PL | 26.12.2018 | ||
RO | 26.12.2018 | ||
RS | 26.12.2018 | ||
SE | 26.12.2018 | ||
SK | 26.12.2018 | ||
SM | 26.12.2018 | ||
IE | 04.02.2019 | ||
LU | 04.02.2019 | ||
BG | 26.03.2019 | ||
NO | 26.03.2019 | ||
GR | 27.03.2019 | ||
IS | 26.04.2019 | ||
PT | 26.04.2019 | ||
Précédent [2019/48] | AL | 26.12.2018 | |
AT | 26.12.2018 | ||
CZ | 26.12.2018 | ||
DK | 26.12.2018 | ||
EE | 26.12.2018 | ||
ES | 26.12.2018 | ||
FI | 26.12.2018 | ||
HR | 26.12.2018 | ||
IT | 26.12.2018 | ||
LT | 26.12.2018 | ||
LV | 26.12.2018 | ||
MC | 26.12.2018 | ||
NL | 26.12.2018 | ||
PL | 26.12.2018 | ||
RO | 26.12.2018 | ||
RS | 26.12.2018 | ||
SE | 26.12.2018 | ||
SK | 26.12.2018 | ||
SM | 26.12.2018 | ||
LU | 04.02.2019 | ||
BG | 26.03.2019 | ||
NO | 26.03.2019 | ||
GR | 27.03.2019 | ||
IS | 26.04.2019 | ||
PT | 26.04.2019 | ||
Précédent [2019/47] | AL | 26.12.2018 | |
AT | 26.12.2018 | ||
CZ | 26.12.2018 | ||
EE | 26.12.2018 | ||
ES | 26.12.2018 | ||
FI | 26.12.2018 | ||
HR | 26.12.2018 | ||
IT | 26.12.2018 | ||
LT | 26.12.2018 | ||
LV | 26.12.2018 | ||
MC | 26.12.2018 | ||
NL | 26.12.2018 | ||
PL | 26.12.2018 | ||
RO | 26.12.2018 | ||
RS | 26.12.2018 | ||
SE | 26.12.2018 | ||
SK | 26.12.2018 | ||
SM | 26.12.2018 | ||
LU | 04.02.2019 | ||
BG | 26.03.2019 | ||
NO | 26.03.2019 | ||
GR | 27.03.2019 | ||
IS | 26.04.2019 | ||
PT | 26.04.2019 | ||
Précédent [2019/46] | AL | 26.12.2018 | |
AT | 26.12.2018 | ||
CZ | 26.12.2018 | ||
EE | 26.12.2018 | ||
ES | 26.12.2018 | ||
FI | 26.12.2018 | ||
HR | 26.12.2018 | ||
IT | 26.12.2018 | ||
LT | 26.12.2018 | ||
LV | 26.12.2018 | ||
MC | 26.12.2018 | ||
NL | 26.12.2018 | ||
PL | 26.12.2018 | ||
RO | 26.12.2018 | ||
RS | 26.12.2018 | ||
SE | 26.12.2018 | ||
SK | 26.12.2018 | ||
SM | 26.12.2018 | ||
BG | 26.03.2019 | ||
NO | 26.03.2019 | ||
GR | 27.03.2019 | ||
IS | 26.04.2019 | ||
PT | 26.04.2019 | ||
Précédent [2019/45] | AL | 26.12.2018 | |
CZ | 26.12.2018 | ||
EE | 26.12.2018 | ||
ES | 26.12.2018 | ||
FI | 26.12.2018 | ||
HR | 26.12.2018 | ||
IT | 26.12.2018 | ||
LT | 26.12.2018 | ||
LV | 26.12.2018 | ||
MC | 26.12.2018 | ||
NL | 26.12.2018 | ||
PL | 26.12.2018 | ||
RO | 26.12.2018 | ||
RS | 26.12.2018 | ||
SE | 26.12.2018 | ||
SK | 26.12.2018 | ||
SM | 26.12.2018 | ||
BG | 26.03.2019 | ||
NO | 26.03.2019 | ||
GR | 27.03.2019 | ||
IS | 26.04.2019 | ||
PT | 26.04.2019 | ||
Précédent [2019/39] | AL | 26.12.2018 | |
CZ | 26.12.2018 | ||
EE | 26.12.2018 | ||
ES | 26.12.2018 | ||
FI | 26.12.2018 | ||
HR | 26.12.2018 | ||
IT | 26.12.2018 | ||
LT | 26.12.2018 | ||
LV | 26.12.2018 | ||
NL | 26.12.2018 | ||
PL | 26.12.2018 | ||
RO | 26.12.2018 | ||
RS | 26.12.2018 | ||
SE | 26.12.2018 | ||
SK | 26.12.2018 | ||
SM | 26.12.2018 | ||
BG | 26.03.2019 | ||
NO | 26.03.2019 | ||
GR | 27.03.2019 | ||
IS | 26.04.2019 | ||
PT | 26.04.2019 | ||
Précédent [2019/37] | AL | 26.12.2018 | |
CZ | 26.12.2018 | ||
EE | 26.12.2018 | ||
ES | 26.12.2018 | ||
FI | 26.12.2018 | ||
HR | 26.12.2018 | ||
IT | 26.12.2018 | ||
LT | 26.12.2018 | ||
LV | 26.12.2018 | ||
NL | 26.12.2018 | ||
PL | 26.12.2018 | ||
RO | 26.12.2018 | ||
RS | 26.12.2018 | ||
SE | 26.12.2018 | ||
SM | 26.12.2018 | ||
BG | 26.03.2019 | ||
NO | 26.03.2019 | ||
GR | 27.03.2019 | ||
PT | 26.04.2019 | ||
Précédent [2019/35] | AL | 26.12.2018 | |
CZ | 26.12.2018 | ||
ES | 26.12.2018 | ||
FI | 26.12.2018 | ||
HR | 26.12.2018 | ||
IT | 26.12.2018 | ||
LT | 26.12.2018 | ||
LV | 26.12.2018 | ||
NL | 26.12.2018 | ||
PL | 26.12.2018 | ||
RS | 26.12.2018 | ||
SE | 26.12.2018 | ||
BG | 26.03.2019 | ||
NO | 26.03.2019 | ||
GR | 27.03.2019 | ||
PT | 26.04.2019 | ||
Précédent [2019/34] | AL | 26.12.2018 | |
FI | 26.12.2018 | ||
HR | 26.12.2018 | ||
IT | 26.12.2018 | ||
LT | 26.12.2018 | ||
LV | 26.12.2018 | ||
NL | 26.12.2018 | ||
RS | 26.12.2018 | ||
SE | 26.12.2018 | ||
BG | 26.03.2019 | ||
NO | 26.03.2019 | ||
GR | 27.03.2019 | ||
PT | 26.04.2019 | ||
Précédent [2019/33] | AL | 26.12.2018 | |
FI | 26.12.2018 | ||
HR | 26.12.2018 | ||
LT | 26.12.2018 | ||
LV | 26.12.2018 | ||
NL | 26.12.2018 | ||
RS | 26.12.2018 | ||
SE | 26.12.2018 | ||
BG | 26.03.2019 | ||
NO | 26.03.2019 | ||
GR | 27.03.2019 | ||
PT | 26.04.2019 | ||
Précédent [2019/30] | AL | 26.12.2018 | |
FI | 26.12.2018 | ||
HR | 26.12.2018 | ||
LT | 26.12.2018 | ||
LV | 26.12.2018 | ||
NL | 26.12.2018 | ||
RS | 26.12.2018 | ||
SE | 26.12.2018 | ||
BG | 26.03.2019 | ||
NO | 26.03.2019 | ||
GR | 27.03.2019 | ||
Précédent [2019/26] | AL | 26.12.2018 | |
FI | 26.12.2018 | ||
HR | 26.12.2018 | ||
LT | 26.12.2018 | ||
LV | 26.12.2018 | ||
RS | 26.12.2018 | ||
SE | 26.12.2018 | ||
BG | 26.03.2019 | ||
NO | 26.03.2019 | ||
GR | 27.03.2019 | ||
Précédent [2019/25] | FI | 26.12.2018 | |
HR | 26.12.2018 | ||
LT | 26.12.2018 | ||
LV | 26.12.2018 | ||
RS | 26.12.2018 | ||
SE | 26.12.2018 | ||
BG | 26.03.2019 | ||
NO | 26.03.2019 | ||
GR | 27.03.2019 | ||
Précédent [2019/24] | FI | 26.12.2018 | |
HR | 26.12.2018 | ||
LT | 26.12.2018 | ||
LV | 26.12.2018 | ||
SE | 26.12.2018 | ||
BG | 26.03.2019 | ||
NO | 26.03.2019 | ||
GR | 27.03.2019 | ||
Précédent [2019/23] | FI | 26.12.2018 | |
HR | 26.12.2018 | ||
LT | 26.12.2018 | ||
LV | 26.12.2018 | ||
BG | 26.03.2019 | ||
NO | 26.03.2019 | ||
Précédent [2019/22] | FI | 26.12.2018 | |
LT | 26.12.2018 | ||
BG | 26.03.2019 | ||
NO | 26.03.2019 | ||
Précédent [2019/21] | FI | 26.12.2018 | |
LT | 26.12.2018 | ||
NO | 26.03.2019 | ||
Précédent [2019/20] | LT | 26.12.2018 | |
NO | 26.03.2019 | Cité dans | Recherche internationale | [A]US2012265474 (REARICK TODD [US], et al) [A] 1-16 * paragraph [0500]; figure 33 *; | [AP] - A. SPANU ET AL, "An organic transistor-based system for reference-less electrophysiological monitoring of excitable cells", SCIENTIFIC REPORTS, (20150306), vol. 5, doi:10.1038/srep08807, page 8807, XP055270981 [AP] 1-26 * abstract * * page 6, column 1, paragraph 6 - column 2, paragraph 2; figures 1-5 * * page 2, column 1, paragraph 2 - page 6, column 1, paragraph 2 * DOI: http://dx.doi.org/10.1038/srep08807 | [A] - S. LAI ET AL, "Ultralow Voltage, OTFT-Based Sensor for Label-Free DNA Detection", ADVANCED MATERIALS, DE, (20130104), vol. 25, no. 1, doi:10.1002/adma.201202996, ISSN 0935-9648, pages 103 - 107, XP055222313 [A] 1-16 * page 103, column 2, paragraph 3 - page 105, column 1, paragraph 3; figures 1,2 * * page 106, column 2, paragraph 3 - page 107, column 1, paragraph 7 * DOI: http://dx.doi.org/10.1002/adma.201202996 | [A] - LAMBACHER A ET AL, "Electrical imaging of neuronal activity by multi-transistor-array (MTA) recording at 7.8 mum resolution", APPLIED PHYSICS A: MATERIALS SCIENCE & PROCESSING, SPRINGER INTERNATIONAL, DE, (20041101), vol. A79, no. 7, ISSN 0947-8396, pages 1607 - 1611, XP002467452 [A] 17-19,21 * abstract * * page 1607, column right, paragraph 1 - page 1609, column left, paragraph 1; figures 3,4 * | [A] - ZECK G ET AL, "Noninvasive neuroelectronic interfacing with synaptically connected snail neurons immobilized on a semiconductor chip", PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES, NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES, US, (20010828), vol. 98, no. 18, doi:10.1073/PNAS.181348698, ISSN 0027-8424, pages 10457 - 10462, XP002305989 [A] 23,24 * page 10457, column 2, paragraph 3 - page 10459, column 2, paragraph 1; figure 1 * DOI: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.181348698 | [A] - MONIA DEMELAS ET AL, "Charge sensing by organic charge-modulated field effect transistors: application to the detection of bio-related effects", JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY B, GB, (20130101), vol. 1, no. 31, doi:10.1039/c3tb20237b, ISSN 2050-750X, page 3811, XP055222324 [A] 7,22 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1039/c3tb20237b | [A] - STEFANO LAI ET AL, "Ultralow Voltage Pressure Sensors Based on Organic FETs and Compressible Capacitors", IEEE ELECTRON DEVICE LETTERS, IEEE SERVICE CENTER, NEW YORK, NY, US, (20130601), vol. 34, no. 6, doi:10.1109/LED.2013.2257660, ISSN 0741-3106, pages 801 - 803, XP011510844 [A] 5,21 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1109/LED.2013.2257660 | [AP] - FABRIZIO ANTONIO VIOLA ET AL, "Flexible temperature sensors based on charge modulated organic thin film transistors", 2015 11TH CONFERENCE ON PH.D. RESEARCH IN MICROELECTRONICS AND ELECTRONICS (PRIME), (20150601), doi:10.1109/PRIME.2015.7251389, ISBN 978-1-4799-8229-5, pages 278 - 281, XP055271239 [AP] 6,20 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1109/PRIME.2015.7251389 | par le demandeur | - SIMON D. T. ET AL., NATURE MATERIAL, (2009), vol. 8, pages 742 - 746 | - KHODAGHOLY ET AL., NATURE COMMUNICATION, (2013), vol. 4 | - BENFENATI ET AL., NATURE MATERIAL, (2013), vol. 12, pages 672 - 680 | - LAI, S.; COSSEDDU, P.; GAZZADI, G. C.; BARBARO, M.; BONFIGLIO, A, "Towards high frequency performances of ultra-low voltage OTFTs: Combining self-alignment and hybrid, nanosized dielectrics", ORGANIC ELECTRONICS, (2013), vol. 14, pages 754 - 761 | - SIMPSON, P, "Stimulation of hypertrophy of cultured neonatal rat heart cells through an alpha 1-adrenergic receptor and induction of beating through an alpha 1- and beta 1-adrenergic receptor interaction. Evidence for independent regulation of growth and beating", CIRC. RES., (1985), vol. 56, pages 884 - 894 | - YONEMOCHI, H.; SAIKAWA, T.; TAKAKURA, T.; ITO, S.; TAKAKI, R, "Effects of calcium antagonist on l3-receptors of cultured cardiac myocytes isolated from neonatal rat ventricle", CIRCULATION, (1990), vol. 81, pages 1401 - 1408 | - DARROW, B. J.; FAST, V. G.; KTEBER, A. G.; BEYER, E. C.; SAFFITZ, J. E, "Increased Conduction Velocity and Enhanced Connexin Expression in Dibutyryl cAMP-Treated Cultured Cardiac Myocytes", CIRC. RES, (1996), vol. 79, pages 174 - 183 |