EP3280904 - VANNE DE GAZ [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 03.01.2020 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 25.01.2019 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 05.11.2018 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 12.01.2018 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 10.11.2017 | Dernier événement Tooltip | 08.07.2022 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MK | publié le 10.08.2022 [2022/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Robert Bosch GmbH Postfach 30 02 20 70442 Stuttgart / DE | [2018/07] | Inventeur(s) | 01 /
WESSNER, Jochen Katharinenstr. 63 73728 Esslingen / DE | 02 /
WIEDMANN, Felix Spitzaeckerstr. 12 70469 Stuttgart / DE | [2018/07] | Numéro de la demande, date de dépôt | 16711257.2 | 21.03.2016 | [2018/07] | WO2016EP56114 | Numéro de priorité, date | DE201510206202 | 08.04.2015 Format original publié: DE102015206202 | [2018/07] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2016162194 | Date: | 13.10.2016 | Langue: | DE | [2016/41] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3280904 | Date: | 14.02.2018 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 13.10.2016, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2018/07] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3280904 | Date: | 27.02.2019 | Langue: | DE | [2019/09] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 13.10.2016 | Classification | IPC: | F02M21/02, H01F7/16 | [2018/07] | CPC: |
F02M21/0278 (EP);
F02M21/0254 (EP);
F02M21/0266 (EP);
F02M21/0272 (EP);
H01F7/1607 (EP);
Y02T10/30 (EP)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2018/07] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | Titre | Allemand: | GASVENTIL | [2018/07] | Anglais: | GAS VALVE | [2018/07] | Français: | VANNE DE GAZ | [2018/07] | Entrée dans la phase régionale | 08.11.2017 | Taxe nationale de base payée | 08.11.2017 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 08.11.2017 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 07.08.2017 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 08.11.2017 | Requête en examen déposée [2018/07] | 06.11.2018 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 11.01.2019 | Taxe de délivrance payée | 11.01.2019 | Taxe publication/d‘impression payée | 11.01.2019 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 28.11.2019 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2020/06] | Taxes payées | Taxe annuelle | 03.04.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 21.03.2016 | AL | 27.02.2019 | CY | 27.02.2019 | CZ | 27.02.2019 | DK | 27.02.2019 | EE | 27.02.2019 | ES | 27.02.2019 | FI | 27.02.2019 | HR | 27.02.2019 | IT | 27.02.2019 | LT | 27.02.2019 | LV | 27.02.2019 | MC | 27.02.2019 | MK | 27.02.2019 | MT | 27.02.2019 | NL | 27.02.2019 | PL | 27.02.2019 | RO | 27.02.2019 | RS | 27.02.2019 | SE | 27.02.2019 | SI | 27.02.2019 | SK | 27.02.2019 | SM | 27.02.2019 | TR | 27.02.2019 | IE | 21.03.2019 | LU | 21.03.2019 | BE | 31.03.2019 | CH | 31.03.2019 | LI | 31.03.2019 | FR | 27.04.2019 | BG | 27.05.2019 | NO | 27.05.2019 | GR | 28.05.2019 | IS | 27.06.2019 | PT | 27.06.2019 | [2022/32] |
Précédent [2021/33] | HU | 21.03.2016 | |
AL | 27.02.2019 | ||
CY | 27.02.2019 | ||
CZ | 27.02.2019 | ||
DK | 27.02.2019 | ||
EE | 27.02.2019 | ||
ES | 27.02.2019 | ||
FI | 27.02.2019 | ||
HR | 27.02.2019 | ||
IT | 27.02.2019 | ||
LT | 27.02.2019 | ||
LV | 27.02.2019 | ||
MC | 27.02.2019 | ||
MT | 27.02.2019 | ||
NL | 27.02.2019 | ||
PL | 27.02.2019 | ||
RO | 27.02.2019 | ||
RS | 27.02.2019 | ||
SE | 27.02.2019 | ||
SI | 27.02.2019 | ||
SK | 27.02.2019 | ||
SM | 27.02.2019 | ||
TR | 27.02.2019 | ||
IE | 21.03.2019 | ||
LU | 21.03.2019 | ||
BE | 31.03.2019 | ||
CH | 31.03.2019 | ||
LI | 31.03.2019 | ||
FR | 27.04.2019 | ||
BG | 27.05.2019 | ||
NO | 27.05.2019 | ||
GR | 28.05.2019 | ||
IS | 27.06.2019 | ||
PT | 27.06.2019 | ||
Précédent [2021/26] | AL | 27.02.2019 | |
CY | 27.02.2019 | ||
CZ | 27.02.2019 | ||
DK | 27.02.2019 | ||
EE | 27.02.2019 | ||
ES | 27.02.2019 | ||
FI | 27.02.2019 | ||
HR | 27.02.2019 | ||
IT | 27.02.2019 | ||
LT | 27.02.2019 | ||
LV | 27.02.2019 | ||
MC | 27.02.2019 | ||
MT | 27.02.2019 | ||
NL | 27.02.2019 | ||
PL | 27.02.2019 | ||
RO | 27.02.2019 | ||
RS | 27.02.2019 | ||
SE | 27.02.2019 | ||
SI | 27.02.2019 | ||
SK | 27.02.2019 | ||
SM | 27.02.2019 | ||
TR | 27.02.2019 | ||
IE | 21.03.2019 | ||
LU | 21.03.2019 | ||
BE | 31.03.2019 | ||
CH | 31.03.2019 | ||
LI | 31.03.2019 | ||
FR | 27.04.2019 | ||
BG | 27.05.2019 | ||
NO | 27.05.2019 | ||
GR | 28.05.2019 | ||
IS | 27.06.2019 | ||
PT | 27.06.2019 | ||
Précédent [2020/29] | AL | 27.02.2019 | |
CZ | 27.02.2019 | ||
DK | 27.02.2019 | ||
EE | 27.02.2019 | ||
ES | 27.02.2019 | ||
FI | 27.02.2019 | ||
HR | 27.02.2019 | ||
IT | 27.02.2019 | ||
LT | 27.02.2019 | ||
LV | 27.02.2019 | ||
MC | 27.02.2019 | ||
MT | 27.02.2019 | ||
NL | 27.02.2019 | ||
PL | 27.02.2019 | ||
RO | 27.02.2019 | ||
RS | 27.02.2019 | ||
SE | 27.02.2019 | ||
SI | 27.02.2019 | ||
SK | 27.02.2019 | ||
SM | 27.02.2019 | ||
TR | 27.02.2019 | ||
IE | 21.03.2019 | ||
LU | 21.03.2019 | ||
BE | 31.03.2019 | ||
CH | 31.03.2019 | ||
LI | 31.03.2019 | ||
FR | 27.04.2019 | ||
BG | 27.05.2019 | ||
NO | 27.05.2019 | ||
GR | 28.05.2019 | ||
IS | 27.06.2019 | ||
PT | 27.06.2019 | ||
Précédent [2020/17] | AL | 27.02.2019 | |
CZ | 27.02.2019 | ||
DK | 27.02.2019 | ||
EE | 27.02.2019 | ||
ES | 27.02.2019 | ||
FI | 27.02.2019 | ||
HR | 27.02.2019 | ||
IT | 27.02.2019 | ||
LT | 27.02.2019 | ||
LV | 27.02.2019 | ||
MC | 27.02.2019 | ||
NL | 27.02.2019 | ||
PL | 27.02.2019 | ||
RO | 27.02.2019 | ||
RS | 27.02.2019 | ||
SE | 27.02.2019 | ||
SI | 27.02.2019 | ||
SK | 27.02.2019 | ||
SM | 27.02.2019 | ||
TR | 27.02.2019 | ||
IE | 21.03.2019 | ||
LU | 21.03.2019 | ||
BE | 31.03.2019 | ||
CH | 31.03.2019 | ||
LI | 31.03.2019 | ||
FR | 27.04.2019 | ||
BG | 27.05.2019 | ||
NO | 27.05.2019 | ||
GR | 28.05.2019 | ||
IS | 27.06.2019 | ||
PT | 27.06.2019 | ||
Précédent [2020/11] | AL | 27.02.2019 | |
CZ | 27.02.2019 | ||
DK | 27.02.2019 | ||
EE | 27.02.2019 | ||
ES | 27.02.2019 | ||
FI | 27.02.2019 | ||
HR | 27.02.2019 | ||
IT | 27.02.2019 | ||
LT | 27.02.2019 | ||
LV | 27.02.2019 | ||
MC | 27.02.2019 | ||
NL | 27.02.2019 | ||
PL | 27.02.2019 | ||
RO | 27.02.2019 | ||
RS | 27.02.2019 | ||
SE | 27.02.2019 | ||
SI | 27.02.2019 | ||
SK | 27.02.2019 | ||
SM | 27.02.2019 | ||
IE | 21.03.2019 | ||
LU | 21.03.2019 | ||
BE | 31.03.2019 | ||
CH | 31.03.2019 | ||
LI | 31.03.2019 | ||
FR | 27.04.2019 | ||
BG | 27.05.2019 | ||
NO | 27.05.2019 | ||
GR | 28.05.2019 | ||
IS | 27.06.2019 | ||
PT | 27.06.2019 | ||
Précédent [2020/09] | AL | 27.02.2019 | |
CZ | 27.02.2019 | ||
DK | 27.02.2019 | ||
EE | 27.02.2019 | ||
ES | 27.02.2019 | ||
FI | 27.02.2019 | ||
HR | 27.02.2019 | ||
IT | 27.02.2019 | ||
LT | 27.02.2019 | ||
LV | 27.02.2019 | ||
MC | 27.02.2019 | ||
NL | 27.02.2019 | ||
PL | 27.02.2019 | ||
RO | 27.02.2019 | ||
RS | 27.02.2019 | ||
SE | 27.02.2019 | ||
SK | 27.02.2019 | ||
SM | 27.02.2019 | ||
IE | 21.03.2019 | ||
LU | 21.03.2019 | ||
BG | 27.05.2019 | ||
NO | 27.05.2019 | ||
GR | 28.05.2019 | ||
IS | 27.06.2019 | ||
PT | 27.06.2019 | ||
Précédent [2020/01] | AL | 27.02.2019 | |
CZ | 27.02.2019 | ||
DK | 27.02.2019 | ||
EE | 27.02.2019 | ||
ES | 27.02.2019 | ||
FI | 27.02.2019 | ||
HR | 27.02.2019 | ||
IT | 27.02.2019 | ||
LT | 27.02.2019 | ||
LV | 27.02.2019 | ||
MC | 27.02.2019 | ||
NL | 27.02.2019 | ||
PL | 27.02.2019 | ||
RO | 27.02.2019 | ||
RS | 27.02.2019 | ||
SE | 27.02.2019 | ||
SK | 27.02.2019 | ||
SM | 27.02.2019 | ||
LU | 21.03.2019 | ||
BG | 27.05.2019 | ||
NO | 27.05.2019 | ||
GR | 28.05.2019 | ||
IS | 27.06.2019 | ||
PT | 27.06.2019 | ||
Précédent [2019/52] | AL | 27.02.2019 | |
CZ | 27.02.2019 | ||
DK | 27.02.2019 | ||
EE | 27.02.2019 | ||
ES | 27.02.2019 | ||
FI | 27.02.2019 | ||
HR | 27.02.2019 | ||
IT | 27.02.2019 | ||
LT | 27.02.2019 | ||
LV | 27.02.2019 | ||
NL | 27.02.2019 | ||
PL | 27.02.2019 | ||
RO | 27.02.2019 | ||
RS | 27.02.2019 | ||
SE | 27.02.2019 | ||
SK | 27.02.2019 | ||
SM | 27.02.2019 | ||
LU | 21.03.2019 | ||
BG | 27.05.2019 | ||
NO | 27.05.2019 | ||
GR | 28.05.2019 | ||
IS | 27.06.2019 | ||
PT | 27.06.2019 | ||
Précédent [2019/51] | AL | 27.02.2019 | |
CZ | 27.02.2019 | ||
DK | 27.02.2019 | ||
EE | 27.02.2019 | ||
ES | 27.02.2019 | ||
FI | 27.02.2019 | ||
HR | 27.02.2019 | ||
IT | 27.02.2019 | ||
LT | 27.02.2019 | ||
LV | 27.02.2019 | ||
NL | 27.02.2019 | ||
RO | 27.02.2019 | ||
RS | 27.02.2019 | ||
SE | 27.02.2019 | ||
SK | 27.02.2019 | ||
SM | 27.02.2019 | ||
BG | 27.05.2019 | ||
NO | 27.05.2019 | ||
GR | 28.05.2019 | ||
IS | 27.06.2019 | ||
PT | 27.06.2019 | ||
Précédent [2019/49] | AL | 27.02.2019 | |
CZ | 27.02.2019 | ||
DK | 27.02.2019 | ||
EE | 27.02.2019 | ||
ES | 27.02.2019 | ||
FI | 27.02.2019 | ||
HR | 27.02.2019 | ||
IT | 27.02.2019 | ||
LT | 27.02.2019 | ||
LV | 27.02.2019 | ||
NL | 27.02.2019 | ||
RO | 27.02.2019 | ||
RS | 27.02.2019 | ||
SE | 27.02.2019 | ||
SK | 27.02.2019 | ||
BG | 27.05.2019 | ||
NO | 27.05.2019 | ||
GR | 28.05.2019 | ||
IS | 27.06.2019 | ||
PT | 27.06.2019 | ||
Précédent [2019/48] | DK | 27.02.2019 | |
ES | 27.02.2019 | ||
FI | 27.02.2019 | ||
HR | 27.02.2019 | ||
IT | 27.02.2019 | ||
LT | 27.02.2019 | ||
LV | 27.02.2019 | ||
NL | 27.02.2019 | ||
RS | 27.02.2019 | ||
SE | 27.02.2019 | ||
BG | 27.05.2019 | ||
NO | 27.05.2019 | ||
GR | 28.05.2019 | ||
IS | 27.06.2019 | ||
PT | 27.06.2019 | ||
Précédent [2019/47] | ES | 27.02.2019 | |
FI | 27.02.2019 | ||
HR | 27.02.2019 | ||
IT | 27.02.2019 | ||
LT | 27.02.2019 | ||
LV | 27.02.2019 | ||
NL | 27.02.2019 | ||
RS | 27.02.2019 | ||
SE | 27.02.2019 | ||
BG | 27.05.2019 | ||
NO | 27.05.2019 | ||
GR | 28.05.2019 | ||
IS | 27.06.2019 | ||
PT | 27.06.2019 | ||
Précédent [2019/46] | FI | 27.02.2019 | |
HR | 27.02.2019 | ||
IT | 27.02.2019 | ||
LT | 27.02.2019 | ||
LV | 27.02.2019 | ||
NL | 27.02.2019 | ||
RS | 27.02.2019 | ||
SE | 27.02.2019 | ||
BG | 27.05.2019 | ||
NO | 27.05.2019 | ||
GR | 28.05.2019 | ||
IS | 27.06.2019 | ||
PT | 27.06.2019 | ||
Précédent [2019/39] | FI | 27.02.2019 | |
HR | 27.02.2019 | ||
LT | 27.02.2019 | ||
LV | 27.02.2019 | ||
NL | 27.02.2019 | ||
RS | 27.02.2019 | ||
SE | 27.02.2019 | ||
BG | 27.05.2019 | ||
NO | 27.05.2019 | ||
GR | 28.05.2019 | ||
IS | 27.06.2019 | ||
PT | 27.06.2019 | ||
Précédent [2019/38] | FI | 27.02.2019 | |
LT | 27.02.2019 | ||
NL | 27.02.2019 | ||
SE | 27.02.2019 | ||
BG | 27.05.2019 | ||
NO | 27.05.2019 | ||
GR | 28.05.2019 | ||
PT | 27.06.2019 | ||
Précédent [2019/37] | FI | 27.02.2019 | |
LT | 27.02.2019 | ||
NL | 27.02.2019 | ||
SE | 27.02.2019 | ||
NO | 27.05.2019 | ||
GR | 28.05.2019 | ||
PT | 27.06.2019 | ||
Précédent [2019/34] | FI | 27.02.2019 | |
LT | 27.02.2019 | ||
NL | 27.02.2019 | ||
SE | 27.02.2019 | ||
NO | 27.05.2019 | ||
PT | 27.06.2019 | ||
Précédent [2019/33] | FI | 27.02.2019 | |
LT | 27.02.2019 | ||
NO | 27.05.2019 | ||
PT | 27.06.2019 | Cité dans | Recherche internationale | [A]DE3705024 (WEBER SRL [IT]) [A] 1* abstract *; | [AD]DE10353011 (BOSCH GMBH ROBERT [DE]) [AD] 1-11 * abstract *; | [A]WO2010006040 (CATERPILLAR INC [US], et al) [A] 1-11 * abstract * | par le demandeur | DE10353011 |