EP3275246 - PROCÉDÉ ET NOEUDS PERMETTANT DE GÉRER UN ACCÈS D'UE À DES RÉSEAUX [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2018/05] | PROCÉDÉ ET N UDS PERMETTANT DE GÉRER UN ACCÈS D'UE À DES RÉSEAUX | ||
[2019/49] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 12.03.2021 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 03.04.2020 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 15.01.2020 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 31.01.2019 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 29.12.2017 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 20.09.2017 | Dernier événement Tooltip | 13.09.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MT | publié le 16.10.2024 [2024/42] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Telefonaktiebolaget LM Ericsson (PUBL) 164 83 Stockholm / SE | [2018/05] | Inventeur(s) | 01 /
BERTIL, Olsson Fjällviolen 8 424 48 Angered / SE | 02 /
DE GREGORIO-RODRIGUEZ, Jesus-Angel C/ Hermanos Machado 4 P3 2º C Boadilla del Monte 28660 Madrid / ES | 03 /
SULTANA, Shabnam 4984 Av. Victoria Montreal, Quebec H3W2N3 / CA | [2018/05] | Mandataire(s) | Ericsson Patent Development Torshamnsgatan 21-23 164 80 Stockholm / SE | [2018/05] | Numéro de la demande, date de dépôt | 16712018.7 | 23.03.2016 | [2018/05] | WO2016EP56354 | Numéro de priorité, date | US201562139244P | 27.03.2015 Format original publié: US 201562139244 P | [2018/05] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2016156143 | Date: | 06.10.2016 | Langue: | EN | [2016/40] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3275246 | Date: | 31.01.2018 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 06.10.2016, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2018/05] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3275246 | Date: | 06.05.2020 | Langue: | EN | [2020/19] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 06.10.2016 | Classification | IPC: | H04W48/18, H04W8/18, H04W8/20 | [2018/05] | CPC: |
H04W8/06 (EP);
H04W48/18 (EP,CN,KR,US);
H04W36/0058 (EP,CN,US);
H04W36/0055 (KR);
H04W8/18 (EP,CN,KR,US);
H04W8/20 (EP,CN,KR,US);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2018/05] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VERFAHREN UND KNOTEN ZUR HANDHABUNG DES ZUGRIFFS VON BENUTZERGERÄTEN AUF NETZWERKE | [2018/05] | Anglais: | METHOD AND NODES FOR HANDLING A UES ACCESS TO NETWORKS | [2018/05] | Français: | PROCÉDÉ ET NOEUDS PERMETTANT DE GÉRER UN ACCÈS D'UE À DES RÉSEAUX | [2019/49] |
Précédent [2018/05] | PROCÉDÉ ET N UDS PERMETTANT DE GÉRER UN ACCÈS D'UE À DES RÉSEAUX | Entrée dans la phase régionale | 20.09.2017 | Taxe nationale de base payée | 20.09.2017 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 20.09.2017 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 20.09.2017 | Requête en examen déposée [2018/05] | 20.09.2017 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 17.05.2018 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 30.01.2019 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 02.07.2019 | Réponse à une notification de la division dexamen | 16.01.2020 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 05.03.2020 | Taxe de délivrance payée | 05.03.2020 | Taxe publication/d‘impression payée | 05.03.2020 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | EP20169022.9 / EP3749023 | Opposition(s) | 09.02.2021 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2021/15] | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.03.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 27.03.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 27.03.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 23.03.2016 | AL | 06.05.2020 | AT | 06.05.2020 | CY | 06.05.2020 | CZ | 06.05.2020 | DK | 06.05.2020 | EE | 06.05.2020 | ES | 06.05.2020 | FI | 06.05.2020 | HR | 06.05.2020 | IT | 06.05.2020 | LT | 06.05.2020 | LV | 06.05.2020 | MC | 06.05.2020 | MK | 06.05.2020 | MT | 06.05.2020 | NL | 06.05.2020 | PL | 06.05.2020 | RO | 06.05.2020 | RS | 06.05.2020 | SE | 06.05.2020 | SI | 06.05.2020 | SK | 06.05.2020 | SM | 06.05.2020 | BG | 06.08.2020 | NO | 06.08.2020 | GR | 07.08.2020 | IS | 06.09.2020 | PT | 07.09.2020 | [2024/42] |
Précédent [2024/22] | HU | 23.03.2016 | |
AL | 06.05.2020 | ||
AT | 06.05.2020 | ||
CY | 06.05.2020 | ||
CZ | 06.05.2020 | ||
DK | 06.05.2020 | ||
EE | 06.05.2020 | ||
ES | 06.05.2020 | ||
FI | 06.05.2020 | ||
HR | 06.05.2020 | ||
IT | 06.05.2020 | ||
LT | 06.05.2020 | ||
LV | 06.05.2020 | ||
MC | 06.05.2020 | ||
MK | 06.05.2020 | ||
NL | 06.05.2020 | ||
PL | 06.05.2020 | ||
RO | 06.05.2020 | ||
RS | 06.05.2020 | ||
SE | 06.05.2020 | ||
SI | 06.05.2020 | ||
SK | 06.05.2020 | ||
SM | 06.05.2020 | ||
BG | 06.08.2020 | ||
NO | 06.08.2020 | ||
GR | 07.08.2020 | ||
IS | 06.09.2020 | ||
PT | 07.09.2020 | ||
Précédent [2023/33] | HU | 23.03.2016 | |
AL | 06.05.2020 | ||
AT | 06.05.2020 | ||
CY | 06.05.2020 | ||
CZ | 06.05.2020 | ||
DK | 06.05.2020 | ||
EE | 06.05.2020 | ||
ES | 06.05.2020 | ||
FI | 06.05.2020 | ||
HR | 06.05.2020 | ||
IT | 06.05.2020 | ||
LT | 06.05.2020 | ||
LV | 06.05.2020 | ||
MC | 06.05.2020 | ||
NL | 06.05.2020 | ||
PL | 06.05.2020 | ||
RO | 06.05.2020 | ||
RS | 06.05.2020 | ||
SE | 06.05.2020 | ||
SI | 06.05.2020 | ||
SK | 06.05.2020 | ||
SM | 06.05.2020 | ||
BG | 06.08.2020 | ||
NO | 06.08.2020 | ||
GR | 07.08.2020 | ||
IS | 06.09.2020 | ||
PT | 07.09.2020 | ||
Précédent [2023/30] | AL | 06.05.2020 | |
AT | 06.05.2020 | ||
CY | 06.05.2020 | ||
CZ | 06.05.2020 | ||
DK | 06.05.2020 | ||
EE | 06.05.2020 | ||
ES | 06.05.2020 | ||
FI | 06.05.2020 | ||
HR | 06.05.2020 | ||
IT | 06.05.2020 | ||
LT | 06.05.2020 | ||
LV | 06.05.2020 | ||
MC | 06.05.2020 | ||
NL | 06.05.2020 | ||
PL | 06.05.2020 | ||
RO | 06.05.2020 | ||
RS | 06.05.2020 | ||
SE | 06.05.2020 | ||
SI | 06.05.2020 | ||
SK | 06.05.2020 | ||
SM | 06.05.2020 | ||
BG | 06.08.2020 | ||
NO | 06.08.2020 | ||
GR | 07.08.2020 | ||
IS | 06.09.2020 | ||
PT | 07.09.2020 | ||
Précédent [2021/45] | AL | 06.05.2020 | |
AT | 06.05.2020 | ||
CZ | 06.05.2020 | ||
DK | 06.05.2020 | ||
EE | 06.05.2020 | ||
ES | 06.05.2020 | ||
FI | 06.05.2020 | ||
HR | 06.05.2020 | ||
IT | 06.05.2020 | ||
LT | 06.05.2020 | ||
LV | 06.05.2020 | ||
MC | 06.05.2020 | ||
NL | 06.05.2020 | ||
PL | 06.05.2020 | ||
RO | 06.05.2020 | ||
RS | 06.05.2020 | ||
SE | 06.05.2020 | ||
SI | 06.05.2020 | ||
SK | 06.05.2020 | ||
SM | 06.05.2020 | ||
BG | 06.08.2020 | ||
NO | 06.08.2020 | ||
GR | 07.08.2020 | ||
IS | 06.09.2020 | ||
PT | 07.09.2020 | ||
Précédent [2021/24] | AL | 06.05.2020 | |
AT | 06.05.2020 | ||
CZ | 06.05.2020 | ||
DK | 06.05.2020 | ||
EE | 06.05.2020 | ||
ES | 06.05.2020 | ||
FI | 06.05.2020 | ||
HR | 06.05.2020 | ||
IT | 06.05.2020 | ||
LT | 06.05.2020 | ||
LV | 06.05.2020 | ||
NL | 06.05.2020 | ||
PL | 06.05.2020 | ||
RO | 06.05.2020 | ||
RS | 06.05.2020 | ||
SE | 06.05.2020 | ||
SI | 06.05.2020 | ||
SK | 06.05.2020 | ||
SM | 06.05.2020 | ||
BG | 06.08.2020 | ||
NO | 06.08.2020 | ||
GR | 07.08.2020 | ||
IS | 06.09.2020 | ||
PT | 07.09.2020 | ||
Précédent [2021/10] | AL | 06.05.2020 | |
AT | 06.05.2020 | ||
CZ | 06.05.2020 | ||
DK | 06.05.2020 | ||
EE | 06.05.2020 | ||
ES | 06.05.2020 | ||
FI | 06.05.2020 | ||
HR | 06.05.2020 | ||
IT | 06.05.2020 | ||
LT | 06.05.2020 | ||
LV | 06.05.2020 | ||
NL | 06.05.2020 | ||
PL | 06.05.2020 | ||
RO | 06.05.2020 | ||
RS | 06.05.2020 | ||
SE | 06.05.2020 | ||
SK | 06.05.2020 | ||
SM | 06.05.2020 | ||
BG | 06.08.2020 | ||
NO | 06.08.2020 | ||
GR | 07.08.2020 | ||
IS | 06.09.2020 | ||
PT | 07.09.2020 | ||
Précédent [2021/09] | AL | 06.05.2020 | |
AT | 06.05.2020 | ||
CZ | 06.05.2020 | ||
DK | 06.05.2020 | ||
EE | 06.05.2020 | ||
ES | 06.05.2020 | ||
FI | 06.05.2020 | ||
HR | 06.05.2020 | ||
IT | 06.05.2020 | ||
LT | 06.05.2020 | ||
LV | 06.05.2020 | ||
NL | 06.05.2020 | ||
RO | 06.05.2020 | ||
RS | 06.05.2020 | ||
SE | 06.05.2020 | ||
SM | 06.05.2020 | ||
BG | 06.08.2020 | ||
NO | 06.08.2020 | ||
GR | 07.08.2020 | ||
IS | 06.09.2020 | ||
PT | 07.09.2020 | ||
Précédent [2021/08] | AL | 06.05.2020 | |
DK | 06.05.2020 | ||
ES | 06.05.2020 | ||
FI | 06.05.2020 | ||
HR | 06.05.2020 | ||
LT | 06.05.2020 | ||
LV | 06.05.2020 | ||
NL | 06.05.2020 | ||
RO | 06.05.2020 | ||
RS | 06.05.2020 | ||
SE | 06.05.2020 | ||
SM | 06.05.2020 | ||
BG | 06.08.2020 | ||
NO | 06.08.2020 | ||
GR | 07.08.2020 | ||
IS | 06.09.2020 | ||
PT | 07.09.2020 | ||
Précédent [2021/04] | AL | 06.05.2020 | |
FI | 06.05.2020 | ||
HR | 06.05.2020 | ||
LT | 06.05.2020 | ||
LV | 06.05.2020 | ||
NL | 06.05.2020 | ||
RS | 06.05.2020 | ||
SE | 06.05.2020 | ||
BG | 06.08.2020 | ||
NO | 06.08.2020 | ||
GR | 07.08.2020 | ||
IS | 06.09.2020 | ||
PT | 07.09.2020 | ||
Précédent [2021/01] | FI | 06.05.2020 | |
HR | 06.05.2020 | ||
LT | 06.05.2020 | ||
LV | 06.05.2020 | ||
RS | 06.05.2020 | ||
SE | 06.05.2020 | ||
BG | 06.08.2020 | ||
NO | 06.08.2020 | ||
GR | 07.08.2020 | ||
IS | 06.09.2020 | ||
PT | 07.09.2020 | ||
Précédent [2020/51] | FI | 06.05.2020 | |
HR | 06.05.2020 | ||
LT | 06.05.2020 | ||
LV | 06.05.2020 | ||
RS | 06.05.2020 | ||
SE | 06.05.2020 | ||
NO | 06.08.2020 | ||
GR | 07.08.2020 | ||
IS | 06.09.2020 | ||
PT | 07.09.2020 | ||
Précédent [2020/50] | FI | 06.05.2020 | |
HR | 06.05.2020 | ||
LT | 06.05.2020 | ||
LV | 06.05.2020 | ||
SE | 06.05.2020 | ||
NO | 06.08.2020 | ||
GR | 07.08.2020 | ||
IS | 06.09.2020 | ||
PT | 07.09.2020 | ||
Précédent [2020/48] | FI | 06.05.2020 | |
LT | 06.05.2020 | ||
SE | 06.05.2020 | ||
NO | 06.08.2020 | ||
IS | 06.09.2020 | ||
PT | 07.09.2020 | ||
Précédent [2020/47] | LT | 06.05.2020 | |
NO | 06.08.2020 | ||
IS | 06.09.2020 | ||
Précédent [2020/46] | IS | 06.09.2020 | Cité dans | Recherche internationale | [I]WO2014047852 (HUAWEI TECH CO LTD [CN]); | [IP]US2015208293 (ZHANG YANPING [CN], et al); |