EP3297947 - APPAREIL DE STOCKAGE ET DE DISTRIBUTION DE LIQUIDE DEPUIS UN SAC DE RETENUE DE LIQUIDE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 18.02.2022 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 12.03.2021 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 03.11.2020 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 11.01.2019 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 23.02.2018 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 25.11.2016 | Dernier événement Tooltip | 06.09.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MT | publié le 09.10.2024 [2024/41] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Cardomon International Limited Room 610 Winfield Commercial Building 6-8A Prat Avenue Tsimshatsui, Kowlon Hong Kong / CN | [2018/13] | Inventeur(s) | 01 /
WALTON, Philip A 65 Dent Hall Drive Bishop Auckland Durham DL14 6UF / GB | 02 /
PARTINGTON, Frederick M. Room 610 Winfield Commercial Building 6-8A Prat Avenue Tsimshatsui, Kowlon Hong Kong / CN | [2018/13] | Mandataire(s) | AWA Denmark A/S Strandgade 56 1401 Copenhagen K / DK | [2021/15] |
Précédent [2018/13] | Awapatent A/S Strandgade 56 1401 Copenhagen K / DK | Numéro de la demande, date de dépôt | 16721500.3 | 02.05.2016 | [2018/13] | WO2016IB52481 | Numéro de priorité, date | US201514714456 | 18.05.2015 Format original publié: US201514714456 | [2018/13] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2016185307 | Date: | 24.11.2016 | Langue: | EN | [2016/47] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3297947 | Date: | 28.03.2018 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 24.11.2016, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2018/13] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3297947 | Date: | 14.04.2021 | Langue: | EN | [2021/15] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 24.11.2016 | Classification | IPC: | B67D1/00, B67D1/08 | [2018/13] | CPC: |
B67D1/0004 (EP,CN,KR,US);
B67D1/0809 (KR,US);
B67D1/0802 (EP,CN,KR,US);
B67D1/0857 (KR,US);
B67D2001/0827 (EP,CN,KR,US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2018/13] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VORRICHTUNG ZUR AUFBEWAHRUNG UND AUSGABE EINER FLÜSSIGKEIT AUS EINEM FLÜSSIGKEITSAUFNAHMEBEUTEL | [2018/13] | Anglais: | AN APPARATUS FOR STORING AND DISPENSING LIQUID FROM A LIQUID RETAINING BAG | [2018/13] | Français: | APPAREIL DE STOCKAGE ET DE DISTRIBUTION DE LIQUIDE DEPUIS UN SAC DE RETENUE DE LIQUIDE | [2018/13] | Entrée dans la phase régionale | 11.12.2017 | Taxe nationale de base payée | 11.12.2017 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 11.12.2017 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 11.12.2017 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 11.12.2017 | Requête en examen déposée [2018/13] | 11.12.2017 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 14.01.2019 | Invitation d'indiquer la base de modifications (Délai : M01) | 07.02.2019 | Réponse à une invitation dindiquer la base de modifications | 05.03.2019 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 08.07.2019 | Réponse à une notification de la division dexamen | 26.09.2019 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 02.04.2020 | Réponse à une notification de la division dexamen | 04.11.2020 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 04.03.2021 | Taxe de délivrance payée | 04.03.2021 | Taxe publication/d‘impression payée | 04.03.2021 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 17.01.2022 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2022/12] | Taxes payées | Taxe annuelle | 18.04.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 16.04.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 18.05.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 02.05.2016 | AL | 14.04.2021 | AT | 14.04.2021 | CY | 14.04.2021 | CZ | 14.04.2021 | DK | 14.04.2021 | EE | 14.04.2021 | ES | 14.04.2021 | FI | 14.04.2021 | HR | 14.04.2021 | IT | 14.04.2021 | LT | 14.04.2021 | LV | 14.04.2021 | MC | 14.04.2021 | MK | 14.04.2021 | MT | 14.04.2021 | NL | 14.04.2021 | PL | 14.04.2021 | RO | 14.04.2021 | RS | 14.04.2021 | SE | 14.04.2021 | SI | 14.04.2021 | SK | 14.04.2021 | SM | 14.04.2021 | TR | 14.04.2021 | IE | 02.05.2021 | LU | 02.05.2021 | BE | 31.05.2021 | CH | 31.05.2021 | LI | 31.05.2021 | FR | 14.06.2021 | BG | 14.07.2021 | GB | 14.07.2021 | NO | 14.07.2021 | GR | 15.07.2021 | IS | 14.08.2021 | PT | 16.08.2021 | DE | 01.12.2021 | [2024/41] |
Précédent [2024/29] | HU | 02.05.2016 | |
AL | 14.04.2021 | ||
AT | 14.04.2021 | ||
CY | 14.04.2021 | ||
CZ | 14.04.2021 | ||
DK | 14.04.2021 | ||
EE | 14.04.2021 | ||
ES | 14.04.2021 | ||
FI | 14.04.2021 | ||
HR | 14.04.2021 | ||
IT | 14.04.2021 | ||
LT | 14.04.2021 | ||
LV | 14.04.2021 | ||
MC | 14.04.2021 | ||
MK | 14.04.2021 | ||
NL | 14.04.2021 | ||
PL | 14.04.2021 | ||
RO | 14.04.2021 | ||
RS | 14.04.2021 | ||
SE | 14.04.2021 | ||
SI | 14.04.2021 | ||
SK | 14.04.2021 | ||
SM | 14.04.2021 | ||
TR | 14.04.2021 | ||
IE | 02.05.2021 | ||
LU | 02.05.2021 | ||
BE | 31.05.2021 | ||
CH | 31.05.2021 | ||
LI | 31.05.2021 | ||
FR | 14.06.2021 | ||
BG | 14.07.2021 | ||
GB | 14.07.2021 | ||
NO | 14.07.2021 | ||
GR | 15.07.2021 | ||
IS | 14.08.2021 | ||
PT | 16.08.2021 | ||
DE | 01.12.2021 | ||
Précédent [2024/22] | HU | 02.05.2016 | |
AL | 14.04.2021 | ||
AT | 14.04.2021 | ||
CY | 14.04.2021 | ||
CZ | 14.04.2021 | ||
DK | 14.04.2021 | ||
EE | 14.04.2021 | ||
ES | 14.04.2021 | ||
FI | 14.04.2021 | ||
HR | 14.04.2021 | ||
IT | 14.04.2021 | ||
LT | 14.04.2021 | ||
LV | 14.04.2021 | ||
MC | 14.04.2021 | ||
MK | 14.04.2021 | ||
NL | 14.04.2021 | ||
PL | 14.04.2021 | ||
RO | 14.04.2021 | ||
RS | 14.04.2021 | ||
SE | 14.04.2021 | ||
SI | 14.04.2021 | ||
SK | 14.04.2021 | ||
SM | 14.04.2021 | ||
IE | 02.05.2021 | ||
LU | 02.05.2021 | ||
BE | 31.05.2021 | ||
CH | 31.05.2021 | ||
LI | 31.05.2021 | ||
FR | 14.06.2021 | ||
BG | 14.07.2021 | ||
GB | 14.07.2021 | ||
NO | 14.07.2021 | ||
GR | 15.07.2021 | ||
IS | 14.08.2021 | ||
PT | 16.08.2021 | ||
DE | 01.12.2021 | ||
Précédent [2023/30] | HU | 02.05.2016 | |
AL | 14.04.2021 | ||
AT | 14.04.2021 | ||
CY | 14.04.2021 | ||
CZ | 14.04.2021 | ||
DK | 14.04.2021 | ||
EE | 14.04.2021 | ||
ES | 14.04.2021 | ||
FI | 14.04.2021 | ||
HR | 14.04.2021 | ||
IT | 14.04.2021 | ||
LT | 14.04.2021 | ||
LV | 14.04.2021 | ||
MC | 14.04.2021 | ||
NL | 14.04.2021 | ||
PL | 14.04.2021 | ||
RO | 14.04.2021 | ||
RS | 14.04.2021 | ||
SE | 14.04.2021 | ||
SI | 14.04.2021 | ||
SK | 14.04.2021 | ||
SM | 14.04.2021 | ||
IE | 02.05.2021 | ||
LU | 02.05.2021 | ||
BE | 31.05.2021 | ||
CH | 31.05.2021 | ||
LI | 31.05.2021 | ||
FR | 14.06.2021 | ||
BG | 14.07.2021 | ||
GB | 14.07.2021 | ||
NO | 14.07.2021 | ||
GR | 15.07.2021 | ||
IS | 14.08.2021 | ||
PT | 16.08.2021 | ||
DE | 01.12.2021 | ||
Précédent [2023/29] | HU | 02.05.2016 | |
AL | 14.04.2021 | ||
AT | 14.04.2021 | ||
CZ | 14.04.2021 | ||
DK | 14.04.2021 | ||
EE | 14.04.2021 | ||
ES | 14.04.2021 | ||
FI | 14.04.2021 | ||
HR | 14.04.2021 | ||
IT | 14.04.2021 | ||
LT | 14.04.2021 | ||
LV | 14.04.2021 | ||
MC | 14.04.2021 | ||
NL | 14.04.2021 | ||
PL | 14.04.2021 | ||
RO | 14.04.2021 | ||
RS | 14.04.2021 | ||
SE | 14.04.2021 | ||
SI | 14.04.2021 | ||
SK | 14.04.2021 | ||
SM | 14.04.2021 | ||
IE | 02.05.2021 | ||
LU | 02.05.2021 | ||
BE | 31.05.2021 | ||
CH | 31.05.2021 | ||
LI | 31.05.2021 | ||
FR | 14.06.2021 | ||
BG | 14.07.2021 | ||
GB | 14.07.2021 | ||
NO | 14.07.2021 | ||
GR | 15.07.2021 | ||
IS | 14.08.2021 | ||
PT | 16.08.2021 | ||
DE | 01.12.2021 | ||
Précédent [2022/36] | AL | 14.04.2021 | |
AT | 14.04.2021 | ||
CZ | 14.04.2021 | ||
DK | 14.04.2021 | ||
EE | 14.04.2021 | ||
ES | 14.04.2021 | ||
FI | 14.04.2021 | ||
HR | 14.04.2021 | ||
IT | 14.04.2021 | ||
LT | 14.04.2021 | ||
LV | 14.04.2021 | ||
MC | 14.04.2021 | ||
NL | 14.04.2021 | ||
PL | 14.04.2021 | ||
RO | 14.04.2021 | ||
RS | 14.04.2021 | ||
SE | 14.04.2021 | ||
SI | 14.04.2021 | ||
SK | 14.04.2021 | ||
SM | 14.04.2021 | ||
IE | 02.05.2021 | ||
LU | 02.05.2021 | ||
BE | 31.05.2021 | ||
CH | 31.05.2021 | ||
LI | 31.05.2021 | ||
FR | 14.06.2021 | ||
BG | 14.07.2021 | ||
GB | 14.07.2021 | ||
NO | 14.07.2021 | ||
GR | 15.07.2021 | ||
IS | 14.08.2021 | ||
PT | 16.08.2021 | ||
DE | 01.12.2021 | ||
Précédent [2022/34] | AL | 14.04.2021 | |
AT | 14.04.2021 | ||
CZ | 14.04.2021 | ||
DK | 14.04.2021 | ||
EE | 14.04.2021 | ||
ES | 14.04.2021 | ||
FI | 14.04.2021 | ||
HR | 14.04.2021 | ||
LT | 14.04.2021 | ||
LV | 14.04.2021 | ||
MC | 14.04.2021 | ||
NL | 14.04.2021 | ||
PL | 14.04.2021 | ||
RO | 14.04.2021 | ||
RS | 14.04.2021 | ||
SE | 14.04.2021 | ||
SI | 14.04.2021 | ||
SK | 14.04.2021 | ||
SM | 14.04.2021 | ||
IE | 02.05.2021 | ||
LU | 02.05.2021 | ||
BE | 31.05.2021 | ||
CH | 31.05.2021 | ||
LI | 31.05.2021 | ||
FR | 14.06.2021 | ||
BG | 14.07.2021 | ||
GB | 14.07.2021 | ||
NO | 14.07.2021 | ||
GR | 15.07.2021 | ||
IS | 14.08.2021 | ||
PT | 16.08.2021 | ||
DE | 01.12.2021 | ||
Précédent [2022/29] | AL | 14.04.2021 | |
AT | 14.04.2021 | ||
CZ | 14.04.2021 | ||
DK | 14.04.2021 | ||
EE | 14.04.2021 | ||
ES | 14.04.2021 | ||
FI | 14.04.2021 | ||
HR | 14.04.2021 | ||
LT | 14.04.2021 | ||
LV | 14.04.2021 | ||
MC | 14.04.2021 | ||
NL | 14.04.2021 | ||
PL | 14.04.2021 | ||
RO | 14.04.2021 | ||
RS | 14.04.2021 | ||
SE | 14.04.2021 | ||
SI | 14.04.2021 | ||
SK | 14.04.2021 | ||
SM | 14.04.2021 | ||
IE | 02.05.2021 | ||
LU | 02.05.2021 | ||
CH | 31.05.2021 | ||
LI | 31.05.2021 | ||
FR | 14.06.2021 | ||
BG | 14.07.2021 | ||
GB | 14.07.2021 | ||
NO | 14.07.2021 | ||
GR | 15.07.2021 | ||
IS | 14.08.2021 | ||
PT | 16.08.2021 | ||
DE | 01.12.2021 | ||
Précédent [2022/26] | AL | 14.04.2021 | |
AT | 14.04.2021 | ||
CZ | 14.04.2021 | ||
DK | 14.04.2021 | ||
EE | 14.04.2021 | ||
ES | 14.04.2021 | ||
FI | 14.04.2021 | ||
HR | 14.04.2021 | ||
LT | 14.04.2021 | ||
LV | 14.04.2021 | ||
MC | 14.04.2021 | ||
NL | 14.04.2021 | ||
PL | 14.04.2021 | ||
RO | 14.04.2021 | ||
RS | 14.04.2021 | ||
SE | 14.04.2021 | ||
SK | 14.04.2021 | ||
SM | 14.04.2021 | ||
IE | 02.05.2021 | ||
LU | 02.05.2021 | ||
CH | 31.05.2021 | ||
LI | 31.05.2021 | ||
FR | 14.06.2021 | ||
BG | 14.07.2021 | ||
GB | 14.07.2021 | ||
NO | 14.07.2021 | ||
GR | 15.07.2021 | ||
IS | 14.08.2021 | ||
PT | 16.08.2021 | ||
DE | 01.12.2021 | ||
Précédent [2022/23] | AT | 14.04.2021 | |
CZ | 14.04.2021 | ||
DK | 14.04.2021 | ||
EE | 14.04.2021 | ||
ES | 14.04.2021 | ||
FI | 14.04.2021 | ||
HR | 14.04.2021 | ||
LT | 14.04.2021 | ||
LV | 14.04.2021 | ||
MC | 14.04.2021 | ||
NL | 14.04.2021 | ||
PL | 14.04.2021 | ||
RO | 14.04.2021 | ||
RS | 14.04.2021 | ||
SE | 14.04.2021 | ||
SK | 14.04.2021 | ||
SM | 14.04.2021 | ||
IE | 02.05.2021 | ||
LU | 02.05.2021 | ||
CH | 31.05.2021 | ||
LI | 31.05.2021 | ||
FR | 14.06.2021 | ||
BG | 14.07.2021 | ||
GB | 14.07.2021 | ||
NO | 14.07.2021 | ||
GR | 15.07.2021 | ||
IS | 14.08.2021 | ||
PT | 16.08.2021 | ||
DE | 01.12.2021 | ||
Précédent [2022/22] | AT | 14.04.2021 | |
CZ | 14.04.2021 | ||
DK | 14.04.2021 | ||
EE | 14.04.2021 | ||
ES | 14.04.2021 | ||
FI | 14.04.2021 | ||
HR | 14.04.2021 | ||
LT | 14.04.2021 | ||
LV | 14.04.2021 | ||
MC | 14.04.2021 | ||
NL | 14.04.2021 | ||
PL | 14.04.2021 | ||
RO | 14.04.2021 | ||
RS | 14.04.2021 | ||
SE | 14.04.2021 | ||
SK | 14.04.2021 | ||
SM | 14.04.2021 | ||
IE | 02.05.2021 | ||
LU | 02.05.2021 | ||
CH | 31.05.2021 | ||
LI | 31.05.2021 | ||
BG | 14.07.2021 | ||
GB | 14.07.2021 | ||
NO | 14.07.2021 | ||
GR | 15.07.2021 | ||
PT | 16.08.2021 | ||
DE | 01.12.2021 | ||
IS | 22.12.2021 | ||
Précédent [2022/21] | AT | 14.04.2021 | |
CZ | 14.04.2021 | ||
DK | 14.04.2021 | ||
EE | 14.04.2021 | ||
ES | 14.04.2021 | ||
FI | 14.04.2021 | ||
HR | 14.04.2021 | ||
LT | 14.04.2021 | ||
LV | 14.04.2021 | ||
MC | 14.04.2021 | ||
NL | 14.04.2021 | ||
PL | 14.04.2021 | ||
RO | 14.04.2021 | ||
RS | 14.04.2021 | ||
SE | 14.04.2021 | ||
SK | 14.04.2021 | ||
SM | 14.04.2021 | ||
IE | 02.05.2021 | ||
LU | 02.05.2021 | ||
CH | 31.05.2021 | ||
LI | 31.05.2021 | ||
BG | 14.07.2021 | ||
NO | 14.07.2021 | ||
GR | 15.07.2021 | ||
PT | 16.08.2021 | ||
DE | 01.12.2021 | ||
IS | 22.12.2021 | ||
Précédent [2022/10] | AT | 14.04.2021 | |
CZ | 14.04.2021 | ||
DK | 14.04.2021 | ||
EE | 14.04.2021 | ||
ES | 14.04.2021 | ||
FI | 14.04.2021 | ||
HR | 14.04.2021 | ||
LT | 14.04.2021 | ||
LV | 14.04.2021 | ||
MC | 14.04.2021 | ||
NL | 14.04.2021 | ||
PL | 14.04.2021 | ||
RO | 14.04.2021 | ||
RS | 14.04.2021 | ||
SE | 14.04.2021 | ||
SK | 14.04.2021 | ||
SM | 14.04.2021 | ||
LU | 02.05.2021 | ||
CH | 31.05.2021 | ||
LI | 31.05.2021 | ||
BG | 14.07.2021 | ||
NO | 14.07.2021 | ||
GR | 15.07.2021 | ||
PT | 16.08.2021 | ||
IS | 22.12.2021 | ||
Précédent [2022/09] | AT | 14.04.2021 | |
CZ | 14.04.2021 | ||
DK | 14.04.2021 | ||
ES | 14.04.2021 | ||
FI | 14.04.2021 | ||
HR | 14.04.2021 | ||
LT | 14.04.2021 | ||
LV | 14.04.2021 | ||
MC | 14.04.2021 | ||
NL | 14.04.2021 | ||
PL | 14.04.2021 | ||
RO | 14.04.2021 | ||
RS | 14.04.2021 | ||
SE | 14.04.2021 | ||
SK | 14.04.2021 | ||
SM | 14.04.2021 | ||
LU | 02.05.2021 | ||
BG | 14.07.2021 | ||
NO | 14.07.2021 | ||
GR | 15.07.2021 | ||
IS | 14.08.2021 | ||
PT | 16.08.2021 | ||
Précédent [2022/08] | AT | 14.04.2021 | |
CZ | 14.04.2021 | ||
DK | 14.04.2021 | ||
ES | 14.04.2021 | ||
FI | 14.04.2021 | ||
HR | 14.04.2021 | ||
LT | 14.04.2021 | ||
LV | 14.04.2021 | ||
MC | 14.04.2021 | ||
NL | 14.04.2021 | ||
PL | 14.04.2021 | ||
RS | 14.04.2021 | ||
SE | 14.04.2021 | ||
SM | 14.04.2021 | ||
LU | 02.05.2021 | ||
BG | 14.07.2021 | ||
NO | 14.07.2021 | ||
GR | 15.07.2021 | ||
IS | 14.08.2021 | ||
PT | 16.08.2021 | ||
Précédent [2022/07] | AT | 14.04.2021 | |
FI | 14.04.2021 | ||
HR | 14.04.2021 | ||
LT | 14.04.2021 | ||
LV | 14.04.2021 | ||
MC | 14.04.2021 | ||
NL | 14.04.2021 | ||
PL | 14.04.2021 | ||
RS | 14.04.2021 | ||
SE | 14.04.2021 | ||
SM | 14.04.2021 | ||
BG | 14.07.2021 | ||
NO | 14.07.2021 | ||
GR | 15.07.2021 | ||
IS | 14.08.2021 | ||
PT | 16.08.2021 | ||
Précédent [2021/52] | AT | 14.04.2021 | |
FI | 14.04.2021 | ||
HR | 14.04.2021 | ||
LT | 14.04.2021 | ||
LV | 14.04.2021 | ||
NL | 14.04.2021 | ||
PL | 14.04.2021 | ||
RS | 14.04.2021 | ||
SE | 14.04.2021 | ||
BG | 14.07.2021 | ||
NO | 14.07.2021 | ||
GR | 15.07.2021 | ||
IS | 14.08.2021 | ||
PT | 16.08.2021 | ||
Précédent [2021/51] | AT | 14.04.2021 | |
FI | 14.04.2021 | ||
HR | 14.04.2021 | ||
LT | 14.04.2021 | ||
LV | 14.04.2021 | ||
NL | 14.04.2021 | ||
RS | 14.04.2021 | ||
SE | 14.04.2021 | ||
BG | 14.07.2021 | ||
NO | 14.07.2021 | ||
GR | 15.07.2021 | ||
IS | 14.08.2021 | ||
PT | 16.08.2021 | ||
Précédent [2021/50] | AT | 14.04.2021 | |
FI | 14.04.2021 | ||
HR | 14.04.2021 | ||
LT | 14.04.2021 | ||
LV | 14.04.2021 | ||
NL | 14.04.2021 | ||
SE | 14.04.2021 | ||
BG | 14.07.2021 | ||
NO | 14.07.2021 | ||
GR | 15.07.2021 | ||
PT | 16.08.2021 | ||
Précédent [2021/49] | AT | 14.04.2021 | |
FI | 14.04.2021 | ||
HR | 14.04.2021 | ||
LT | 14.04.2021 | ||
LV | 14.04.2021 | ||
NL | 14.04.2021 | ||
SE | 14.04.2021 | ||
BG | 14.07.2021 | ||
NO | 14.07.2021 | ||
GR | 15.07.2021 | ||
Précédent [2021/47] | AT | 14.04.2021 | |
FI | 14.04.2021 | ||
LT | 14.04.2021 | ||
NL | 14.04.2021 | ||
BG | 14.07.2021 | ||
Précédent [2021/46] | AT | 14.04.2021 | |
FI | 14.04.2021 | ||
LT | 14.04.2021 | Cité dans | Recherche internationale | [X]DE1293052 (FLAKE ICE MACHINES INC) [X] 1-4,6,7,9-11,13,15-17 * column 3, line 11 - column 4, line 25 * * figures 1-4 *; | [Y]US4265372 (WAINBERG LAWRENCE) [Y] 6,7 * column 8, line 20 - line 52; figures 13, 14 *; | [XYI]EP0141433 (DOUWE EGBERTS TABAKSFAB [NL]) [X] 1-4,9-11,13,16,17 * page 1, line 1 - page 5, line 19; figures 1-4 * [Y] 5-8,14,18,19 [I] 12,15; | [X]WO9219528 (DU PONT CANADA [CA]) [X] 1,9,15* page 4, line 28 - page 6, line 21; figure 1 *; | [Y]EP2017195 (SURPASS IND CO LTD [JP]) [Y] 5,18,19 * paragraph [0021] - paragraph [0024]; figure 1 *; | [YD]US8887955 (WALTON PHILIP A [GB], et al) [YD] 8,14 * figures 1, 2 * | par le demandeur | US8887955 |