EP3297814 - TUBE TRÈS MINCE COMPOSÉ DE TPU ET SON PROCÉDÉ DE PRODUCTION [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 10.01.2020 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 01.02.2019 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 07.10.2018 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 23.02.2018 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 25.11.2016 | Dernier événement Tooltip | 08.07.2022 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MK | publié le 10.08.2022 [2022/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés BASF SE Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen / DE | [2019/10] |
Précédent [2018/13] | Pour tous les Etats désignés BASF SE Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen / DE | Inventeur(s) | 01 /
CHEN, Bin-Erik 72 Hao Shanlin dao 958 Nong Xinson Shanghai 201100 / CN | 02 /
NOMURA, Akira Temasek Boulevard Singapore 038987 / SG | [2018/13] | Mandataire(s) | BASF IP Association BASF SE G-FLP-C006 67056 Ludwigshafen / DE | [2019/10] |
Précédent [2018/13] | Herzog, Fiesser & Partner Patentanwälte PartG mbB Isartorplatz 1 80331 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 16723998.7 | 12.05.2016 | [2018/13] | WO2016EP60644 | Numéro de priorité, date | WO2015CN79378 | 20.05.2015 Format original publié: PCT/CN2015/079378 | [2018/13] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2016184771 | Date: | 24.11.2016 | Langue: | EN | [2016/47] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3297814 | Date: | 28.03.2018 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 24.11.2016, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2018/13] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3297814 | Date: | 06.03.2019 | Langue: | EN | [2019/10] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 24.11.2016 | Classification | IPC: | B29C67/24, D01D5/24, D01F1/10, D01F6/70, B29C47/00, B01D63/02 | [2018/13] | CPC: |
B29C48/09 (EP,US);
B01D53/228 (EP,US);
B01D67/0006 (EP,US);
B01D67/002 (EP,US);
B01D69/043 (EP,US);
B01D69/081 (EP,US);
B01D69/085 (EP,US);
B01D71/54 (EP,US);
B29C48/0018 (EP,US);
B29C48/32 (US);
B29C48/912 (US);
B29C48/92 (EP,US);
D01D5/088 (US);
D01D5/24 (EP,US);
D01F1/10 (EP,US);
D01F6/70 (EP,US);
B01D2323/30 (EP,US);
B01D2323/42 (EP,US);
B01D2325/24 (EP,US);
B29C2948/92704 (EP,US);
B29C67/246 (EP,US);
B29K2075/00 (EP,US)
(-)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2018/13] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | Titre | Allemand: | AUS TPU HERGESTELLTES, SEHR DÜNNES ROHR UND DESSEN HERSTELLUNGSVERFAHREN | [2018/13] | Anglais: | VERY THIN TUBE MADE FROM TPU AND ITS PRODUCTION PROCESS | [2018/13] | Français: | TUBE TRÈS MINCE COMPOSÉ DE TPU ET SON PROCÉDÉ DE PRODUCTION | [2018/13] | Entrée dans la phase régionale | 20.12.2017 | Taxe nationale de base payée | 20.12.2017 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 20.12.2017 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 20.12.2017 | Requête en examen déposée [2018/13] | 20.12.2017 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 08.10.2018 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 24.01.2019 | Taxe de délivrance payée | 24.01.2019 | Taxe publication/d‘impression payée | 24.01.2019 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 09.12.2019 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2020/07] | Taxes payées | Taxe annuelle | 01.06.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 12.05.2016 | AL | 06.03.2019 | AT | 06.03.2019 | CY | 06.03.2019 | CZ | 06.03.2019 | DK | 06.03.2019 | EE | 06.03.2019 | FI | 06.03.2019 | HR | 06.03.2019 | LT | 06.03.2019 | LV | 06.03.2019 | MC | 06.03.2019 | MK | 06.03.2019 | MT | 06.03.2019 | NL | 06.03.2019 | PL | 06.03.2019 | RO | 06.03.2019 | RS | 06.03.2019 | SE | 06.03.2019 | SI | 06.03.2019 | SK | 06.03.2019 | SM | 06.03.2019 | IE | 12.05.2019 | LU | 12.05.2019 | BE | 31.05.2019 | CH | 31.05.2019 | LI | 31.05.2019 | BG | 06.06.2019 | NO | 06.06.2019 | GR | 07.06.2019 | IS | 06.07.2019 | PT | 06.07.2019 | [2022/32] |
Précédent [2021/34] | HU | 12.05.2016 | |
AL | 06.03.2019 | ||
AT | 06.03.2019 | ||
CY | 06.03.2019 | ||
CZ | 06.03.2019 | ||
DK | 06.03.2019 | ||
EE | 06.03.2019 | ||
FI | 06.03.2019 | ||
HR | 06.03.2019 | ||
LT | 06.03.2019 | ||
LV | 06.03.2019 | ||
MC | 06.03.2019 | ||
MT | 06.03.2019 | ||
NL | 06.03.2019 | ||
PL | 06.03.2019 | ||
RO | 06.03.2019 | ||
RS | 06.03.2019 | ||
SE | 06.03.2019 | ||
SI | 06.03.2019 | ||
SK | 06.03.2019 | ||
SM | 06.03.2019 | ||
IE | 12.05.2019 | ||
LU | 12.05.2019 | ||
BE | 31.05.2019 | ||
CH | 31.05.2019 | ||
LI | 31.05.2019 | ||
BG | 06.06.2019 | ||
NO | 06.06.2019 | ||
GR | 07.06.2019 | ||
IS | 06.07.2019 | ||
PT | 06.07.2019 | ||
Précédent [2021/32] | HU | 12.05.2016 | |
AL | 06.03.2019 | ||
AT | 06.03.2019 | ||
CY | 06.03.2019 | ||
CZ | 06.03.2019 | ||
DK | 06.03.2019 | ||
EE | 06.03.2019 | ||
FI | 06.03.2019 | ||
HR | 06.03.2019 | ||
LT | 06.03.2019 | ||
LV | 06.03.2019 | ||
MC | 06.03.2019 | ||
NL | 06.03.2019 | ||
PL | 06.03.2019 | ||
RO | 06.03.2019 | ||
RS | 06.03.2019 | ||
SE | 06.03.2019 | ||
SI | 06.03.2019 | ||
SK | 06.03.2019 | ||
SM | 06.03.2019 | ||
IE | 12.05.2019 | ||
LU | 12.05.2019 | ||
BE | 31.05.2019 | ||
CH | 31.05.2019 | ||
LI | 31.05.2019 | ||
BG | 06.06.2019 | ||
NO | 06.06.2019 | ||
GR | 07.06.2019 | ||
IS | 06.07.2019 | ||
PT | 06.07.2019 | ||
Précédent [2021/26] | AL | 06.03.2019 | |
AT | 06.03.2019 | ||
CY | 06.03.2019 | ||
CZ | 06.03.2019 | ||
DK | 06.03.2019 | ||
EE | 06.03.2019 | ||
FI | 06.03.2019 | ||
HR | 06.03.2019 | ||
LT | 06.03.2019 | ||
LV | 06.03.2019 | ||
MC | 06.03.2019 | ||
NL | 06.03.2019 | ||
PL | 06.03.2019 | ||
RO | 06.03.2019 | ||
RS | 06.03.2019 | ||
SE | 06.03.2019 | ||
SI | 06.03.2019 | ||
SK | 06.03.2019 | ||
SM | 06.03.2019 | ||
IE | 12.05.2019 | ||
LU | 12.05.2019 | ||
BE | 31.05.2019 | ||
CH | 31.05.2019 | ||
LI | 31.05.2019 | ||
BG | 06.06.2019 | ||
NO | 06.06.2019 | ||
GR | 07.06.2019 | ||
IS | 06.07.2019 | ||
PT | 06.07.2019 | ||
Précédent [2020/26] | AL | 06.03.2019 | |
AT | 06.03.2019 | ||
CZ | 06.03.2019 | ||
DK | 06.03.2019 | ||
EE | 06.03.2019 | ||
FI | 06.03.2019 | ||
HR | 06.03.2019 | ||
LT | 06.03.2019 | ||
LV | 06.03.2019 | ||
MC | 06.03.2019 | ||
NL | 06.03.2019 | ||
PL | 06.03.2019 | ||
RO | 06.03.2019 | ||
RS | 06.03.2019 | ||
SE | 06.03.2019 | ||
SI | 06.03.2019 | ||
SK | 06.03.2019 | ||
SM | 06.03.2019 | ||
IE | 12.05.2019 | ||
LU | 12.05.2019 | ||
BE | 31.05.2019 | ||
CH | 31.05.2019 | ||
LI | 31.05.2019 | ||
BG | 06.06.2019 | ||
NO | 06.06.2019 | ||
GR | 07.06.2019 | ||
IS | 06.07.2019 | ||
PT | 06.07.2019 | ||
Précédent [2020/21] | AL | 06.03.2019 | |
AT | 06.03.2019 | ||
CZ | 06.03.2019 | ||
DK | 06.03.2019 | ||
EE | 06.03.2019 | ||
FI | 06.03.2019 | ||
HR | 06.03.2019 | ||
LT | 06.03.2019 | ||
LV | 06.03.2019 | ||
MC | 06.03.2019 | ||
NL | 06.03.2019 | ||
PL | 06.03.2019 | ||
RO | 06.03.2019 | ||
RS | 06.03.2019 | ||
SE | 06.03.2019 | ||
SI | 06.03.2019 | ||
SK | 06.03.2019 | ||
SM | 06.03.2019 | ||
IE | 12.05.2019 | ||
LU | 12.05.2019 | ||
CH | 31.05.2019 | ||
LI | 31.05.2019 | ||
BG | 06.06.2019 | ||
NO | 06.06.2019 | ||
GR | 07.06.2019 | ||
IS | 06.07.2019 | ||
PT | 06.07.2019 | ||
Précédent [2020/11] | AL | 06.03.2019 | |
AT | 06.03.2019 | ||
CZ | 06.03.2019 | ||
DK | 06.03.2019 | ||
EE | 06.03.2019 | ||
FI | 06.03.2019 | ||
HR | 06.03.2019 | ||
LT | 06.03.2019 | ||
LV | 06.03.2019 | ||
MC | 06.03.2019 | ||
NL | 06.03.2019 | ||
PL | 06.03.2019 | ||
RO | 06.03.2019 | ||
RS | 06.03.2019 | ||
SE | 06.03.2019 | ||
SI | 06.03.2019 | ||
SK | 06.03.2019 | ||
SM | 06.03.2019 | ||
LU | 12.05.2019 | ||
CH | 31.05.2019 | ||
LI | 31.05.2019 | ||
BG | 06.06.2019 | ||
NO | 06.06.2019 | ||
GR | 07.06.2019 | ||
IS | 06.07.2019 | ||
PT | 06.07.2019 | ||
Précédent [2020/09] | AL | 06.03.2019 | |
AT | 06.03.2019 | ||
CZ | 06.03.2019 | ||
DK | 06.03.2019 | ||
EE | 06.03.2019 | ||
FI | 06.03.2019 | ||
HR | 06.03.2019 | ||
LT | 06.03.2019 | ||
LV | 06.03.2019 | ||
MC | 06.03.2019 | ||
NL | 06.03.2019 | ||
PL | 06.03.2019 | ||
RO | 06.03.2019 | ||
RS | 06.03.2019 | ||
SE | 06.03.2019 | ||
SK | 06.03.2019 | ||
SM | 06.03.2019 | ||
BG | 06.06.2019 | ||
NO | 06.06.2019 | ||
GR | 07.06.2019 | ||
IS | 06.07.2019 | ||
PT | 06.07.2019 | ||
Précédent [2020/07] | AL | 06.03.2019 | |
AT | 06.03.2019 | ||
CZ | 06.03.2019 | ||
EE | 06.03.2019 | ||
FI | 06.03.2019 | ||
HR | 06.03.2019 | ||
LT | 06.03.2019 | ||
LV | 06.03.2019 | ||
MC | 06.03.2019 | ||
NL | 06.03.2019 | ||
PL | 06.03.2019 | ||
RO | 06.03.2019 | ||
RS | 06.03.2019 | ||
SE | 06.03.2019 | ||
SK | 06.03.2019 | ||
SM | 06.03.2019 | ||
BG | 06.06.2019 | ||
NO | 06.06.2019 | ||
GR | 07.06.2019 | ||
IS | 06.07.2019 | ||
PT | 06.07.2019 | ||
Précédent [2020/04] | AL | 06.03.2019 | |
AT | 06.03.2019 | ||
CZ | 06.03.2019 | ||
EE | 06.03.2019 | ||
FI | 06.03.2019 | ||
HR | 06.03.2019 | ||
LT | 06.03.2019 | ||
LV | 06.03.2019 | ||
NL | 06.03.2019 | ||
PL | 06.03.2019 | ||
RO | 06.03.2019 | ||
RS | 06.03.2019 | ||
SE | 06.03.2019 | ||
SK | 06.03.2019 | ||
SM | 06.03.2019 | ||
BG | 06.06.2019 | ||
NO | 06.06.2019 | ||
GR | 07.06.2019 | ||
IS | 06.07.2019 | ||
PT | 06.07.2019 | ||
Précédent [2020/03] | AL | 06.03.2019 | |
AT | 06.03.2019 | ||
CZ | 06.03.2019 | ||
EE | 06.03.2019 | ||
FI | 06.03.2019 | ||
HR | 06.03.2019 | ||
LT | 06.03.2019 | ||
LV | 06.03.2019 | ||
NL | 06.03.2019 | ||
PL | 06.03.2019 | ||
RO | 06.03.2019 | ||
RS | 06.03.2019 | ||
SE | 06.03.2019 | ||
SK | 06.03.2019 | ||
SM | 06.03.2019 | ||
BG | 06.06.2019 | ||
NO | 06.06.2019 | ||
GR | 07.06.2019 | ||
PT | 06.07.2019 | ||
Précédent [2019/52] | AL | 06.03.2019 | |
CZ | 06.03.2019 | ||
EE | 06.03.2019 | ||
FI | 06.03.2019 | ||
HR | 06.03.2019 | ||
LT | 06.03.2019 | ||
LV | 06.03.2019 | ||
NL | 06.03.2019 | ||
PL | 06.03.2019 | ||
RO | 06.03.2019 | ||
RS | 06.03.2019 | ||
SE | 06.03.2019 | ||
SK | 06.03.2019 | ||
SM | 06.03.2019 | ||
BG | 06.06.2019 | ||
NO | 06.06.2019 | ||
GR | 07.06.2019 | ||
PT | 06.07.2019 | ||
Précédent [2019/51] | AL | 06.03.2019 | |
CZ | 06.03.2019 | ||
EE | 06.03.2019 | ||
FI | 06.03.2019 | ||
HR | 06.03.2019 | ||
LT | 06.03.2019 | ||
LV | 06.03.2019 | ||
NL | 06.03.2019 | ||
RO | 06.03.2019 | ||
RS | 06.03.2019 | ||
SE | 06.03.2019 | ||
SK | 06.03.2019 | ||
SM | 06.03.2019 | ||
BG | 06.06.2019 | ||
NO | 06.06.2019 | ||
GR | 07.06.2019 | ||
PT | 06.07.2019 | ||
Précédent [2019/49] | AL | 06.03.2019 | |
CZ | 06.03.2019 | ||
EE | 06.03.2019 | ||
FI | 06.03.2019 | ||
HR | 06.03.2019 | ||
LT | 06.03.2019 | ||
LV | 06.03.2019 | ||
NL | 06.03.2019 | ||
RO | 06.03.2019 | ||
RS | 06.03.2019 | ||
SE | 06.03.2019 | ||
SK | 06.03.2019 | ||
BG | 06.06.2019 | ||
NO | 06.06.2019 | ||
GR | 07.06.2019 | ||
PT | 06.07.2019 | ||
Précédent [2019/48] | FI | 06.03.2019 | |
HR | 06.03.2019 | ||
LT | 06.03.2019 | ||
LV | 06.03.2019 | ||
NL | 06.03.2019 | ||
RS | 06.03.2019 | ||
SE | 06.03.2019 | ||
BG | 06.06.2019 | ||
NO | 06.06.2019 | ||
GR | 07.06.2019 | ||
PT | 06.07.2019 | ||
Précédent [2019/39] | FI | 06.03.2019 | |
HR | 06.03.2019 | ||
LT | 06.03.2019 | ||
LV | 06.03.2019 | ||
NL | 06.03.2019 | ||
RS | 06.03.2019 | ||
SE | 06.03.2019 | ||
BG | 06.06.2019 | ||
NO | 06.06.2019 | ||
GR | 07.06.2019 | ||
Précédent [2019/38] | FI | 06.03.2019 | |
LT | 06.03.2019 | ||
SE | 06.03.2019 | ||
BG | 06.06.2019 | ||
NO | 06.06.2019 | ||
GR | 07.06.2019 | ||
Précédent [2019/37] | FI | 06.03.2019 | |
LT | 06.03.2019 | ||
SE | 06.03.2019 | ||
NO | 06.06.2019 | ||
GR | 07.06.2019 | ||
Précédent [2019/34] | FI | 06.03.2019 | |
LT | 06.03.2019 | ||
SE | 06.03.2019 | ||
NO | 06.06.2019 | ||
Précédent [2019/33] | FI | 06.03.2019 | |
LT | 06.03.2019 | ||
NO | 06.06.2019 | Cité dans | Recherche internationale | [A]US2010105842 (HILMER KLAUS [DE]) [A] 1-15* [0023]-[0035] *; | [A] - HU ET AL., "Effects of coagulation bath temperature on polyurethane-based hollow fiber membrane morphology", FIBERS AND POLYMERS, (20140701), vol. 15, no. 7, doi:10.1007/s12221-014-1429-8, pages 1429 - 1435, XP002758694 [A] 1-15 * p.1430, col.1, para.2; fig.3 * DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s12221-014-1429-8 | par le demandeur | US5156740 | EP0286091 | EP0359834 | WO0078437 | CN102443863B | - M. MULDER, BASIC PRINCIPLES OF MEMBRANE TECHNOLOGY, (1996), pages 71 - 91 | - HAO ET AL., J. APPL. POLYM. SCIENCE, (1996), vol. 62, pages 129 - 133 |