EP3303155 - SYSTÈME DE CONDITIONNEMENT AUTOMATIQUE DE PRODUITS [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2018/15] | SYSTÈME PERMETTANT DE FOURNIR UN EMBALLAGE AUTOMATIQUE D'UN PRODUIT | ||
[2019/18] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 07.08.2020 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 30.08.2019 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 25.04.2019 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 09.03.2018 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 02.12.2016 | Dernier événement Tooltip | 08.07.2022 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MK | publié le 10.08.2022 [2022/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Ulusoy, Gökhan Ostim Osb Mahallesi 1182 Sokak No:10 Yenimahalle/Ankara / TR | [2018/15] | Inventeur(s) | 01 /
voir demandeur ... | [2018/15] | Mandataire(s) | Martin Santos, Victoria Sofia Esquivel & Martin Santos Calle de Velázquez, 3-piso 3 28001 Madrid / ES | [2019/40] |
Précédent [2018/15] | Martin Santos, Victoria Sofia Esquivel Martin Pinto & Sessano Calle de Velázquez, 3-piso 3 28001 Madrid / ES | Numéro de la demande, date de dépôt | 16725253.5 | 04.04.2016 | [2018/15] | WO2016TR50097 | Numéro de priorité, date | TR20150006281 | 25.05.2015 Format original publié: TR 201506281 | [2018/15] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2016190831 | Date: | 01.12.2016 | Langue: | EN | [2016/48] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3303155 | Date: | 11.04.2018 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 01.12.2016, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2018/15] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3303155 | Date: | 02.10.2019 | Langue: | EN | [2019/40] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 01.12.2016 | Classification | IPC: | B65B43/12, A47F9/04, B65B43/26 | [2018/15] | CPC: |
B65B43/123 (EP,US);
A47F9/048 (US);
A47F9/043 (US);
B65B35/22 (US);
B65B43/26 (EP,US);
B65B43/267 (US);
B65B5/10 (US);
B65B57/12 (US);
B65B61/06 (US);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2018/15] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | Titre | Allemand: | SYSTEM ZUM AUTOMATISCHEN VERPACKEN VON PRODUKTEN | [2019/21] | Anglais: | A SYSTEM FOR PROVIDING AUTOMATIC PACKAGING OF PRODUCTS | [2019/21] | Français: | SYSTÈME DE CONDITIONNEMENT AUTOMATIQUE DE PRODUITS | [2019/18] |
Précédent [2018/15] | SYSTEM ZUR BEREITSTELLUNG EINER AUTOMATISCHEN PRODUKTVERPACKUNG | ||
Précédent [2018/15] | A SYSTEM FOR PROVIDING AUTOMATIC PACKAGING OF PRODUCT | ||
Précédent [2018/15] | SYSTÈME PERMETTANT DE FOURNIR UN EMBALLAGE AUTOMATIQUE D'UN PRODUIT | Entrée dans la phase régionale | 19.12.2017 | Taxe nationale de base payée | 19.12.2017 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 19.12.2017 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 22.11.2017 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 19.12.2017 | Requête en examen déposée [2018/15] | 11.07.2018 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 26.04.2019 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 22.08.2019 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | 26.08.2019 | Taxe de délivrance payée | 26.08.2019 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 03.07.2020 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2020/37] | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.04.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 30.04.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 04.04.2016 | AL | 02.10.2019 | AT | 02.10.2019 | CY | 02.10.2019 | CZ | 02.10.2019 | DK | 02.10.2019 | EE | 02.10.2019 | ES | 02.10.2019 | FI | 02.10.2019 | HR | 02.10.2019 | IT | 02.10.2019 | LT | 02.10.2019 | LV | 02.10.2019 | MC | 02.10.2019 | MK | 02.10.2019 | MT | 02.10.2019 | NL | 02.10.2019 | PL | 02.10.2019 | RO | 02.10.2019 | RS | 02.10.2019 | SE | 02.10.2019 | SI | 02.10.2019 | SK | 02.10.2019 | SM | 02.10.2019 | TR | 02.10.2019 | BG | 02.01.2020 | NO | 02.01.2020 | GR | 03.01.2020 | IS | 02.02.2020 | PT | 03.02.2020 | GB | 04.04.2020 | IE | 04.04.2020 | LU | 04.04.2020 | BE | 30.04.2020 | CH | 30.04.2020 | FR | 30.04.2020 | LI | 30.04.2020 | [2022/32] |
Précédent [2022/27] | HU | 04.04.2016 | |
AL | 02.10.2019 | ||
AT | 02.10.2019 | ||
CY | 02.10.2019 | ||
CZ | 02.10.2019 | ||
DK | 02.10.2019 | ||
EE | 02.10.2019 | ||
ES | 02.10.2019 | ||
FI | 02.10.2019 | ||
HR | 02.10.2019 | ||
IT | 02.10.2019 | ||
LT | 02.10.2019 | ||
LV | 02.10.2019 | ||
MC | 02.10.2019 | ||
MT | 02.10.2019 | ||
NL | 02.10.2019 | ||
PL | 02.10.2019 | ||
RO | 02.10.2019 | ||
RS | 02.10.2019 | ||
SE | 02.10.2019 | ||
SI | 02.10.2019 | ||
SK | 02.10.2019 | ||
SM | 02.10.2019 | ||
TR | 02.10.2019 | ||
BG | 02.01.2020 | ||
NO | 02.01.2020 | ||
GR | 03.01.2020 | ||
IS | 02.02.2020 | ||
PT | 03.02.2020 | ||
GB | 04.04.2020 | ||
IE | 04.04.2020 | ||
LU | 04.04.2020 | ||
BE | 30.04.2020 | ||
CH | 30.04.2020 | ||
FR | 30.04.2020 | ||
LI | 30.04.2020 | ||
Précédent [2021/22] | AL | 02.10.2019 | |
AT | 02.10.2019 | ||
CZ | 02.10.2019 | ||
DK | 02.10.2019 | ||
EE | 02.10.2019 | ||
ES | 02.10.2019 | ||
FI | 02.10.2019 | ||
HR | 02.10.2019 | ||
IT | 02.10.2019 | ||
LT | 02.10.2019 | ||
LV | 02.10.2019 | ||
MC | 02.10.2019 | ||
NL | 02.10.2019 | ||
PL | 02.10.2019 | ||
RO | 02.10.2019 | ||
RS | 02.10.2019 | ||
SE | 02.10.2019 | ||
SI | 02.10.2019 | ||
SK | 02.10.2019 | ||
SM | 02.10.2019 | ||
BG | 02.01.2020 | ||
NO | 02.01.2020 | ||
GR | 03.01.2020 | ||
IS | 02.02.2020 | ||
PT | 03.02.2020 | ||
GB | 04.04.2020 | ||
IE | 04.04.2020 | ||
LU | 04.04.2020 | ||
BE | 30.04.2020 | ||
CH | 30.04.2020 | ||
FR | 30.04.2020 | ||
LI | 30.04.2020 | ||
Précédent [2021/20] | AL | 02.10.2019 | |
AT | 02.10.2019 | ||
CZ | 02.10.2019 | ||
DK | 02.10.2019 | ||
EE | 02.10.2019 | ||
ES | 02.10.2019 | ||
FI | 02.10.2019 | ||
HR | 02.10.2019 | ||
IT | 02.10.2019 | ||
LT | 02.10.2019 | ||
LV | 02.10.2019 | ||
MC | 02.10.2019 | ||
NL | 02.10.2019 | ||
PL | 02.10.2019 | ||
RO | 02.10.2019 | ||
RS | 02.10.2019 | ||
SE | 02.10.2019 | ||
SI | 02.10.2019 | ||
SK | 02.10.2019 | ||
SM | 02.10.2019 | ||
BG | 02.01.2020 | ||
NO | 02.01.2020 | ||
GR | 03.01.2020 | ||
IS | 02.02.2020 | ||
PT | 03.02.2020 | ||
IE | 04.04.2020 | ||
LU | 04.04.2020 | ||
BE | 30.04.2020 | ||
CH | 30.04.2020 | ||
FR | 30.04.2020 | ||
LI | 30.04.2020 | ||
Précédent [2021/12] | AL | 02.10.2019 | |
AT | 02.10.2019 | ||
CZ | 02.10.2019 | ||
DK | 02.10.2019 | ||
EE | 02.10.2019 | ||
ES | 02.10.2019 | ||
FI | 02.10.2019 | ||
HR | 02.10.2019 | ||
IT | 02.10.2019 | ||
LT | 02.10.2019 | ||
LV | 02.10.2019 | ||
MC | 02.10.2019 | ||
NL | 02.10.2019 | ||
PL | 02.10.2019 | ||
RO | 02.10.2019 | ||
RS | 02.10.2019 | ||
SE | 02.10.2019 | ||
SI | 02.10.2019 | ||
SK | 02.10.2019 | ||
SM | 02.10.2019 | ||
BG | 02.01.2020 | ||
NO | 02.01.2020 | ||
GR | 03.01.2020 | ||
IS | 02.02.2020 | ||
PT | 03.02.2020 | ||
LU | 04.04.2020 | ||
BE | 30.04.2020 | ||
CH | 30.04.2020 | ||
FR | 30.04.2020 | ||
LI | 30.04.2020 | ||
Précédent [2021/08] | AL | 02.10.2019 | |
AT | 02.10.2019 | ||
CZ | 02.10.2019 | ||
DK | 02.10.2019 | ||
EE | 02.10.2019 | ||
ES | 02.10.2019 | ||
FI | 02.10.2019 | ||
HR | 02.10.2019 | ||
IT | 02.10.2019 | ||
LT | 02.10.2019 | ||
LV | 02.10.2019 | ||
MC | 02.10.2019 | ||
NL | 02.10.2019 | ||
PL | 02.10.2019 | ||
RO | 02.10.2019 | ||
RS | 02.10.2019 | ||
SE | 02.10.2019 | ||
SI | 02.10.2019 | ||
SK | 02.10.2019 | ||
SM | 02.10.2019 | ||
BG | 02.01.2020 | ||
NO | 02.01.2020 | ||
GR | 03.01.2020 | ||
IS | 02.02.2020 | ||
PT | 03.02.2020 | ||
LU | 04.04.2020 | ||
CH | 30.04.2020 | ||
LI | 30.04.2020 | ||
Précédent [2020/52] | AL | 02.10.2019 | |
AT | 02.10.2019 | ||
CZ | 02.10.2019 | ||
DK | 02.10.2019 | ||
EE | 02.10.2019 | ||
ES | 02.10.2019 | ||
FI | 02.10.2019 | ||
HR | 02.10.2019 | ||
IT | 02.10.2019 | ||
LT | 02.10.2019 | ||
LV | 02.10.2019 | ||
MC | 02.10.2019 | ||
NL | 02.10.2019 | ||
PL | 02.10.2019 | ||
RO | 02.10.2019 | ||
RS | 02.10.2019 | ||
SE | 02.10.2019 | ||
SI | 02.10.2019 | ||
SK | 02.10.2019 | ||
SM | 02.10.2019 | ||
BG | 02.01.2020 | ||
NO | 02.01.2020 | ||
GR | 03.01.2020 | ||
IS | 02.02.2020 | ||
PT | 03.02.2020 | ||
Précédent [2020/51] | AL | 02.10.2019 | |
AT | 02.10.2019 | ||
CZ | 02.10.2019 | ||
DK | 02.10.2019 | ||
EE | 02.10.2019 | ||
ES | 02.10.2019 | ||
FI | 02.10.2019 | ||
HR | 02.10.2019 | ||
IT | 02.10.2019 | ||
LT | 02.10.2019 | ||
LV | 02.10.2019 | ||
NL | 02.10.2019 | ||
PL | 02.10.2019 | ||
RO | 02.10.2019 | ||
RS | 02.10.2019 | ||
SE | 02.10.2019 | ||
SI | 02.10.2019 | ||
SK | 02.10.2019 | ||
SM | 02.10.2019 | ||
BG | 02.01.2020 | ||
NO | 02.01.2020 | ||
GR | 03.01.2020 | ||
IS | 02.02.2020 | ||
PT | 03.02.2020 | ||
Précédent [2020/47] | AL | 02.10.2019 | |
AT | 02.10.2019 | ||
CZ | 02.10.2019 | ||
DK | 02.10.2019 | ||
EE | 02.10.2019 | ||
ES | 02.10.2019 | ||
FI | 02.10.2019 | ||
HR | 02.10.2019 | ||
IT | 02.10.2019 | ||
LT | 02.10.2019 | ||
LV | 02.10.2019 | ||
NL | 02.10.2019 | ||
PL | 02.10.2019 | ||
RO | 02.10.2019 | ||
RS | 02.10.2019 | ||
SE | 02.10.2019 | ||
SK | 02.10.2019 | ||
SM | 02.10.2019 | ||
BG | 02.01.2020 | ||
NO | 02.01.2020 | ||
GR | 03.01.2020 | ||
IS | 02.02.2020 | ||
PT | 03.02.2020 | ||
Précédent [2020/38] | AL | 02.10.2019 | |
AT | 02.10.2019 | ||
CZ | 02.10.2019 | ||
DK | 02.10.2019 | ||
EE | 02.10.2019 | ||
FI | 02.10.2019 | ||
HR | 02.10.2019 | ||
IT | 02.10.2019 | ||
LT | 02.10.2019 | ||
LV | 02.10.2019 | ||
NL | 02.10.2019 | ||
PL | 02.10.2019 | ||
RO | 02.10.2019 | ||
RS | 02.10.2019 | ||
SE | 02.10.2019 | ||
SK | 02.10.2019 | ||
SM | 02.10.2019 | ||
BG | 02.01.2020 | ||
NO | 02.01.2020 | ||
GR | 03.01.2020 | ||
IS | 02.02.2020 | ||
PT | 03.02.2020 | ||
Précédent [2020/37] | AL | 02.10.2019 | |
AT | 02.10.2019 | ||
CZ | 02.10.2019 | ||
DK | 02.10.2019 | ||
EE | 02.10.2019 | ||
FI | 02.10.2019 | ||
HR | 02.10.2019 | ||
LT | 02.10.2019 | ||
LV | 02.10.2019 | ||
NL | 02.10.2019 | ||
PL | 02.10.2019 | ||
RO | 02.10.2019 | ||
RS | 02.10.2019 | ||
SE | 02.10.2019 | ||
SK | 02.10.2019 | ||
SM | 02.10.2019 | ||
BG | 02.01.2020 | ||
NO | 02.01.2020 | ||
GR | 03.01.2020 | ||
IS | 02.02.2020 | ||
PT | 03.02.2020 | ||
Précédent [2020/36] | AL | 02.10.2019 | |
AT | 02.10.2019 | ||
CZ | 02.10.2019 | ||
DK | 02.10.2019 | ||
EE | 02.10.2019 | ||
FI | 02.10.2019 | ||
HR | 02.10.2019 | ||
LT | 02.10.2019 | ||
LV | 02.10.2019 | ||
NL | 02.10.2019 | ||
PL | 02.10.2019 | ||
RO | 02.10.2019 | ||
RS | 02.10.2019 | ||
SE | 02.10.2019 | ||
BG | 02.01.2020 | ||
NO | 02.01.2020 | ||
GR | 03.01.2020 | ||
IS | 02.02.2020 | ||
PT | 03.02.2020 | ||
Précédent [2020/32] | AL | 02.10.2019 | |
AT | 02.10.2019 | ||
CZ | 02.10.2019 | ||
FI | 02.10.2019 | ||
HR | 02.10.2019 | ||
LT | 02.10.2019 | ||
LV | 02.10.2019 | ||
NL | 02.10.2019 | ||
PL | 02.10.2019 | ||
RS | 02.10.2019 | ||
SE | 02.10.2019 | ||
BG | 02.01.2020 | ||
NO | 02.01.2020 | ||
GR | 03.01.2020 | ||
PT | 03.02.2020 | ||
IS | 24.02.2020 | ||
Précédent [2020/25] | AT | 02.10.2019 | |
CZ | 02.10.2019 | ||
FI | 02.10.2019 | ||
HR | 02.10.2019 | ||
LT | 02.10.2019 | ||
LV | 02.10.2019 | ||
NL | 02.10.2019 | ||
PL | 02.10.2019 | ||
RS | 02.10.2019 | ||
SE | 02.10.2019 | ||
BG | 02.01.2020 | ||
NO | 02.01.2020 | ||
GR | 03.01.2020 | ||
PT | 03.02.2020 | ||
IS | 24.02.2020 | ||
Précédent [2020/24] | AT | 02.10.2019 | |
FI | 02.10.2019 | ||
LT | 02.10.2019 | ||
LV | 02.10.2019 | ||
NL | 02.10.2019 | ||
PL | 02.10.2019 | ||
SE | 02.10.2019 | ||
BG | 02.01.2020 | ||
NO | 02.01.2020 | ||
GR | 03.01.2020 | ||
PT | 03.02.2020 | ||
IS | 24.02.2020 | ||
Précédent [2020/23] | AT | 02.10.2019 | |
FI | 02.10.2019 | ||
LT | 02.10.2019 | ||
LV | 02.10.2019 | ||
NL | 02.10.2019 | ||
PL | 02.10.2019 | ||
SE | 02.10.2019 | ||
BG | 02.01.2020 | ||
NO | 02.01.2020 | ||
GR | 03.01.2020 | ||
PT | 03.02.2020 | ||
Précédent [2020/22] | FI | 02.10.2019 | |
LT | 02.10.2019 | ||
NL | 02.10.2019 | ||
SE | 02.10.2019 | ||
BG | 02.01.2020 | ||
NO | 02.01.2020 | ||
PT | 03.02.2020 | ||
Précédent [2020/21] | NL | 02.10.2019 | |
NO | 02.01.2020 | ||
Précédent [2020/20] | NL | 02.10.2019 | Cité dans | Recherche internationale | [A]EP0429416 (AWAX PROGETTAZIONE [IT]) [A] 1-13; | [A]EP0531265 (AWAX PROGETTAZIONE [IT]) [A] 1 * the whole document *; | [A]US5642791 (ZERLIN ELIZABETH [US], et al) [A] 1* the whole document *; | [X]US2008054071 (KANGAS PAUL DANIEL [US], et al) [X] 1-13 * the whole document * |