|
14.04.2023 |
Décision de maintien du brevet européen tel qu'il a été modifié |
Opposition |
1 |
|
14.04.2023 |
Décision de maintien du brevet européen tel qu'il a été modifié |
Opposition |
1 |
|
11.04.2023 |
Clôture de la procédure d'opposition avec maintien du brevet |
Opposition |
2 |
|
04.04.2023 |
Accusé de réception(électronique) |
Opposition |
1 |
|
04.04.2023 |
Soumission de la traduction des revendications modifiées |
Opposition |
1 |
|
04.04.2023 |
Traduction des revendications en français |
Opposition |
4 |
|
04.04.2023 |
Traduction des revendications en allemand |
Opposition |
4 |
|
04.04.2023 |
Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt |
Opposition |
2 |
|
16.01.2023 |
Notification sur les dates bibliographiques |
Opposition |
2 |
|
16.01.2023 |
Notification pour l'opposant relatif aux maintien |
Opposition |
4 |
|
16.01.2023 |
Notification avec invitation de paiement de taxe d'impression et de traductions |
Opposition |
4 |
|
16.01.2023 |
Remboursement de taxes |
Recours |
2 |
|
16.01.2023 |
Remboursement de taxes |
Recours |
2 |
|
11.01.2023 |
Maintien du brevet sur la base des documents retenus lors de la décision finale |
Opposition |
1 |
|
11.01.2023 |
Maintien du brevet sur la base des documents retenus lors de la décision finale |
Opposition |
1 |
|
09.01.2023 |
F3324 Fin de la procédure de recours: retrait du recours/ de la demande/ de l'opposition |
Recours |
1 |
|
09.01.2023 |
F3324 Fin de la procédure de recours: retrait du recours/ de la demande/ de l'opposition |
Recours |
1 |
|
02.01.2023 |
Composition de la chambre (T) |
Recours |
1 |
|
29.12.2022 |
Accusé de réception(électronique) |
Recours |
1 |
|
29.12.2022 |
Accusé de réception(électronique) |
Recours |
1 |
|
29.12.2022 |
Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt |
Recours |
1 |
|
29.12.2022 |
Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt |
Recours |
1 |
|
29.12.2022 |
Retrait d'un recours |
Recours |
1 |
|
29.12.2022 |
Retrait d'un recours |
Recours |
1 |
|
09.11.2022 |
F3204 Notification du numéro du dossier aux parties |
Recours |
2 |
|
09.11.2022 |
F3204 Notification du numéro du dossier aux parties |
Recours |
2 |
|
09.11.2022 |
F3204 Notification du numéro du dossier aux parties |
Recours |
2 |
|
09.11.2022 |
F3204 Notification du numéro du dossier aux parties |
Recours |
2 |
|
03.11.2022 |
Accusé de réception(électronique) |
Recours |
1 |
|
03.11.2022 |
Accusé de réception(électronique) |
Recours |
1 |
|
03.11.2022 |
Revendications modifiées avec annotations |
Recours |
5 |
|
03.11.2022 |
Revendications modifiées avec annotations |
Recours |
5 |
|
03.11.2022 |
Revendications modifiées avec annotations |
Recours |
4 |
|
03.11.2022 |
Revendications modifiées avec annotations |
Recours |
5 |
|
03.11.2022 |
Revendications |
Recours |
5 |
|
03.11.2022 |
Revendications |
Recours |
5 |
|
03.11.2022 |
Revendications |
Recours |
4 |
|
03.11.2022 |
Revendications |
Recours |
4 |
|
03.11.2022 |
Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt |
Recours |
2 |
|
03.11.2022 |
Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt |
Recours |
2 |
|
03.11.2022 |
Lettre de recours |
Recours |
1 |
|
03.11.2022 |
Lettre de recours |
Recours |
2 |
|
29.08.2022 |
Accusé de réception |
Opposition |
1 |
|
25.08.2022 |
Accusé de réception |
Opposition |
1 |
|
25.08.2022 |
Accusé de réception |
Opposition |
1 |
|
24.08.2022 |
Annexe à la notification - opposition |
Opposition |
8 |
|
24.08.2022 |
Décision de la division d'opposition et instruction |
Opposition |
1 |
|
24.08.2022 |
Druckexemplar en procédure d'opposition |
Opposition |
50 |
|
24.08.2022 |
Motifs de la décision (Annexe) - Opposition |
Opposition |
24 |
|
24.08.2022 |
Décision intermédiaire en procédure d'opposition |
Opposition |
2 |
|
24.08.2022 |
Décision intermédiaire en procédure d'opposition |
Opposition |
2 |
|
24.08.2022 |
Voies de recours |
Opposition |
2 |
|
24.08.2022 |
Procès-verbal de la procédure orale (Division d'opposition) - Conclusion des débats |
Opposition |
1 |
|
24.08.2022 |
Procès-verbal de la procédure orale (Division d'opposition) - Conclusion des débats |
Opposition |
2 |
|
24.08.2022 |
Procès-verbal de la procédure orale (Division d'opposition) - Présentation des parties |
Opposition |
1 |
|
24.08.2022 |
Envoi de la copie du procès-verbal - Procédure d'opposition |
Opposition |
1 |
|
24.08.2022 |
Envoi de la copie du procès-verbal - Procédure d'opposition |
Opposition |
1 |
|
24.08.2022 |
Annexe (à la notification) scannée - Procédure d'opposition |
Opposition |
5 |
|
24.08.2022 |
Annexe (à la notification) scannée - Procédure d'opposition |
Opposition |
4 |
|
24.08.2022 |
Annexe (à la notification) scannée - Procédure d'opposition |
Opposition |
1 |
|
24.08.2022 |
Transmission de la décision / convocation - opposition |
Opposition |
101 |
|
24.08.2022 |
Transmission de la décision / convocation - opposition |
Opposition |
101 |
|
28.06.2022 |
Notification de l'inscription de mentions modifiées |
Opposition |
2 |
|
22.06.2022 |
Accusé de réception(électronique) |
Opposition |
1 |
|
22.06.2022 |
Requête en changement d'adresse - opposant |
Opposition |
2 |
|
25.11.2021 |
Information concernant le résultat des procédures orales |
Opposition |
11 |
|
22.11.2021 |
Brève notification - Procédure d'opposition |
Opposition |
9 |
|
16.11.2021 |
Accusé de réception(électronique) |
Opposition |
1 |
|
16.11.2021 |
Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt |
Opposition |
2 |
|
16.11.2021 |
Soumission de documents en vue de la préparation/pendant la procédure orale |
Opposition |
1 |
|
16.11.2021 |
Soumission de documents en vue de la préparation/pendant la procédure orale |
Opposition |
7 |
|
30.09.2021 |
Brève notification - Procédure d'opposition |
Opposition |
9 |
|
30.09.2021 |
Brève notification - Procédure d'opposition |
Opposition |
119 |
|
24.09.2021 |
Accusé de réception(électronique) |
Opposition |
1 |
|
24.09.2021 |
Accusé de réception(électronique) |
Opposition |
2 |
|
24.09.2021 |
Requête auxiliaire durant la procédure d'opposition |
Opposition |
4 |
|
24.09.2021 |
Requête auxiliaire durant la procédure d'opposition |
Opposition |
4 |
|
24.09.2021 |
Requête auxiliaire durant la procédure d'opposition |
Opposition |
4 |
|
24.09.2021 |
Requête auxiliaire durant la procédure d'opposition |
Opposition |
4 |
|
24.09.2021 |
Requête auxiliaire durant la procédure d'opposition |
Opposition |
5 |
|
24.09.2021 |
Requête auxiliaire durant la procédure d'opposition |
Opposition |
4 |
|
24.09.2021 |
Requête auxiliaire durant la procédure d'opposition |
Opposition |
4 |
|
24.09.2021 |
Requête auxiliaire durant la procédure d'opposition |
Opposition |
4 |
|
24.09.2021 |
Requête auxiliaire durant la procédure d'opposition |
Opposition |
6 |
|
24.09.2021 |
Requête auxiliaire durant la procédure d'opposition |
Opposition |
4 |
|
24.09.2021 |
Requête auxiliaire durant la procédure d'opposition |
Opposition |
4 |
|
24.09.2021 |
Requête auxiliaire durant la procédure d'opposition |
Opposition |
5 |
|
24.09.2021 |
Requête auxiliaire durant la procédure d'opposition |
Opposition |
4 |
|
24.09.2021 |
Auxiliary request during Opposition procedure - 01 |
Opposition |
5 |
|
24.09.2021 |
Auxiliary request during Opposition procedure - 02 |
Opposition |
5 |
|
24.09.2021 |
Auxiliary request during Opposition procedure - 03 |
Opposition |
6 |
|
24.09.2021 |
Auxiliary request during Opposition procedure - 04 |
Opposition |
6 |
|
24.09.2021 |
Auxiliary request during Opposition procedure - 05 |
Opposition |
4 |
|
24.09.2021 |
Auxiliary request during Opposition procedure - 06 |
Opposition |
4 |
|
24.09.2021 |
Auxiliary request during Opposition procedure - 07 |
Opposition |
4 |
|
24.09.2021 |
Auxiliary request during Opposition procedure - 08 |
Opposition |
4 |
|
24.09.2021 |
Auxiliary request during Opposition procedure - 09 |
Opposition |
4 |
|
24.09.2021 |
Auxiliary request during Opposition procedure - 10 |
Opposition |
4 |
|
24.09.2021 |
Auxiliary request during Opposition procedure - 11 |
Opposition |
4 |
|
24.09.2021 |
Auxiliary request during Opposition procedure - 12 |
Opposition |
4 |
|
24.09.2021 |
Auxiliary request during Opposition procedure - 13 |
Opposition |
4 |
|
24.09.2021 |
Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt |
Opposition |
2 |
|
24.09.2021 |
Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt |
Opposition |
2 |
|
24.09.2021 |
Soumission de documents en vue de la préparation/pendant la procédure orale |
Opposition |
4 |
|
24.09.2021 |
Soumission de documents en vue de la préparation/pendant la procédure orale |
Opposition |
8 |
|
21.07.2021 |
Notification concernant la date de la procédure orale |
Opposition |
3 |
|
21.07.2021 |
Notification concernant la date de la procédure orale |
Opposition |
3 |
|
30.12.2020 |
Accusé de réception |
Opposition |
1 |
|
21.12.2020 |
Accusé de réception |
Opposition |
1 |
|
21.12.2020 |
Annexe à la notification - opposition |
Opposition |
13 |
|
21.12.2020 |
Informations relatives à la procédure orale |
Opposition |
3 |
|
21.12.2020 |
Convocation à une procédure orale |
Opposition |
1 |
|
21.12.2020 |
Convocation à une procédure orale |
Opposition |
1 |
|
21.12.2020 |
Transmission de la décision / convocation - opposition |
Opposition |
18 |
|
21.12.2020 |
Transmission de la décision / convocation - opposition |
Opposition |
18 |
|
20.11.2020 |
Brève notification - Procédure d'opposition |
Opposition |
13 |
|
17.11.2020 |
Accusé de réception(électronique) |
Opposition |
1 |
|
17.11.2020 |
Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt |
Opposition |
2 |
|
17.11.2020 |
Lettre relative à la procédure d'opposition (sans délai) |
Opposition |
12 |
|
16.11.2020 |
Notification de l'inscription de mentions modifiées |
Opposition |
2 |
|
04.11.2020 |
Requête concernant mandataire d`opposant |
Opposition |
1 |
|
30.10.2020 |
Requête concernant mandataire d`opposant |
Opposition |
1 |
|
09.09.2020 |
Notification confirmant la renonciation du représentant |
Opposition |
1 |
|
09.09.2020 |
Notification de l'inscription de mentions modifiées relatives au mandataire |
Opposition |
1 |
|
09.09.2020 |
Notification de l'inscription d'un transfert ou changement du nom et/ou de l'adresse |
Opposition |
2 |
|
08.09.2020 |
Brève notification - Procédure d'opposition |
Opposition |
67 |
|
02.09.2020 |
Accusé de réception(électronique) |
Opposition |
2 |
|
02.09.2020 |
Requête auxiliaire durant la procédure d'opposition |
Opposition |
4 |
|
02.09.2020 |
Requête auxiliaire durant la procédure d'opposition |
Opposition |
4 |
|
02.09.2020 |
Requête auxiliaire durant la procédure d'opposition |
Opposition |
4 |
|
02.09.2020 |
Requête auxiliaire durant la procédure d'opposition |
Opposition |
4 |
|
02.09.2020 |
Requête auxiliaire durant la procédure d'opposition |
Opposition |
4 |
|
02.09.2020 |
Auxiliary request during Opposition procedure - 01 |
Opposition |
4 |
|
02.09.2020 |
Auxiliary request during Opposition procedure - 02 |
Opposition |
4 |
|
02.09.2020 |
Auxiliary request during Opposition procedure - 03 |
Opposition |
4 |
|
02.09.2020 |
Auxiliary request during Opposition procedure - 04 |
Opposition |
4 |
|
02.09.2020 |
Auxiliary request during Opposition procedure - 05 |
Opposition |
4 |
|
02.09.2020 |
Pouvoir général |
Opposition |
1 |
|
02.09.2020 |
Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt |
Opposition |
2 |
|
02.09.2020 |
Réponse du titulaire du brevet à l'acte (aux actes) d'opposition |
Opposition |
23 |
|
02.09.2020 |
Dépôt concernant un changement d'adresse du propriétaire |
Opposition |
2 |
|
28.08.2020 |
Accusé de réception(électronique) |
Opposition |
1 |
|
28.08.2020 |
Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt |
Opposition |
1 |
|
28.08.2020 |
Dépôt concernant un changement de représentant du propriétaire |
Opposition |
1 |
|
08.07.2020 |
Brève notification - Procédure d'opposition |
Opposition |
3 |
|
08.07.2020 |
Prorogation de délai (procédure d'opposition) |
Opposition |
1 |
|
30.06.2020 |
Accusé de réception(électronique) |
Opposition |
1 |
|
30.06.2020 |
Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt |
Opposition |
2 |
|
30.06.2020 |
Requête en prorogation de délai |
Opposition |
1 |
|
03.03.2020 |
Notification d'une opposition et requête en observations |
Opposition |
1 |
|
03.03.2020 |
Notification d'autres oppositions aux opposant(s) |
Opposition |
1 |
|
27.05.2019 |
Envoi du certificat de brevet européen à la règle 74 CBE |
Recherche / Examen |
1 |
|
24.05.2019 |
Notification d'une opposition - première information pour le titulaire du brevet |
Opposition |
1 |
|
24.05.2019 |
Liste recapitulative des documents cités dans la procédure d'opposition |
Opposition |
1 |
|
21.05.2019 |
Accusé de réception(électronique) |
Opposition |
2 |
|
21.05.2019 |
Citation introduite durant la procédure d'opposition - 001 |
Opposition |
303 |
|
21.05.2019 |
Citation introduite durant la procédure d'opposition - 002 |
Opposition |
68 |
|
21.05.2019 |
Citation introduite durant la procédure d'opposition - 003 |
Opposition |
173 |
|
21.05.2019 |
Citation introduite durant la procédure d'opposition - 004 |
Opposition |
60 |
|
21.05.2019 |
Citation introduite durant la procédure d'opposition - 005 |
Opposition |
44 |
|
21.05.2019 |
Citation introduite durant la procédure d'opposition - 011 |
Opposition |
85 |
|
21.05.2019 |
Citation introduite durant la procédure d'opposition - 012 |
Opposition |
82 |
|
21.05.2019 |
Citation introduite durant la procédure d'opposition - 013 |
Opposition |
107 |
|
21.05.2019 |
Lettre relative à la procédure d'opposition (sans délai) |
Opposition |
2 |
|
20.05.2019 |
Accusé de réception(électronique) |
Opposition |
2 |
|
20.05.2019 |
Annexe autre qu'une citation introduite durant la procédure d'opposition |
Opposition |
1 |
|
20.05.2019 |
Citation introduite durant la procédure d'opposition - 006 |
Opposition |
59 |
|
20.05.2019 |
Citation introduite durant la procédure d'opposition - 007 |
Opposition |
64 |
|
20.05.2019 |
Citation introduite durant la procédure d'opposition - 008 |
Opposition |
106 |
|
20.05.2019 |
Citation introduite durant la procédure d'opposition - 009 |
Opposition |
38 |
|
20.05.2019 |
Citation introduite durant la procédure d'opposition - 010 |
Opposition |
26 |
|
20.05.2019 |
Publication internationale (Pamphlet) |
Opposition |
59 |
|
20.05.2019 |
Acte d'opposition |
Opposition |
22 |
|
20.05.2019 |
Acte d'opposition |
Opposition |
5 |
|
18.04.2019 |
Décision de délivrance d'un brevet européen |
Recherche / Examen |
2 |
|
28.03.2019 |
Accusé de réception(électronique) |
Recherche / Examen |
1 |
|
28.03.2019 |
Soumission des traductions des revendications |
Recherche / Examen |
2 |
|
28.03.2019 |
Traduction des revendications en français |
Recherche / Examen |
5 |
|
28.03.2019 |
Traduction des revendications en allemand |
Recherche / Examen |
4 |
|
30.11.2018 |
Données bibliographiques de la demande de brevet européen |
Recherche / Examen |
2 |
|
30.11.2018 |
Notification concernant l'intention de délivrer un brevet européen |
Recherche / Examen |
5 |
|
30.11.2018 |
Intention de délivrance (signatures) |
Recherche / Examen |
1 |
|
30.11.2018 |
Texte envisagé pour la délivrance (copie au propre) |
Recherche / Examen |
58 |
|
30.11.2018 |
Texte envisagé pour la délivrance (version pour approbation) |
Recherche / Examen |
58 |
|
08.11.2018 |
Début d'examen |
Recherche / Examen |
1 |
|
04.05.2018 |
Accusé de réception(électronique) |
Recherche / Examen |
1 |
|
04.05.2018 |
Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt |
Recherche / Examen |
1 |
|
04.05.2018 |
Réponse à l'opinion écrite établie par l'OEB |
Recherche / Examen |
2 |
|
14.03.2018 |
Notification relative aux données bibliographiques de la publication à venir |
Recherche / Examen |
1 |
|
01.02.2018 |
Notification concernant: correction d'irrégularités dans l'opinion écrite/modification de la demande/taxes de revendication |
Recherche / Examen |
3 |
|
25.01.2018 |
Copie des résultats de la recherche de priorité fournie par l'OEB |
Recherche / Examen |
5 |
|
09.01.2018 |
Communication à l'inventeur désigné |
Recherche / Examen |
1 |
|
09.01.2018 |
Communication à l'inventeur désigné |
Recherche / Examen |
1 |
|
09.01.2018 |
Communication à l'inventeur désigné |
Recherche / Examen |
1 |
|
09.01.2018 |
Communication à l'inventeur désigné |
Recherche / Examen |
1 |
|
09.01.2018 |
Communication à l'inventeur désigné |
Recherche / Examen |
1 |
|
09.01.2018 |
Communication à l'inventeur désigné |
Recherche / Examen |
1 |
|
09.01.2018 |
Communication à l'inventeur désigné |
Recherche / Examen |
1 |
|
09.01.2018 |
Communication à l'inventeur désigné |
Recherche / Examen |
1 |
|
21.12.2017 |
Copie du rapport préliminaire international sur la brevetabilité |
Recherche / Examen |
6 |
|
27.11.2017 |
Accusé de réception(électronique) |
Recherche / Examen |
1 |
|
27.11.2017 |
Requête d'entrée dans la phase européenne |
Recherche / Examen |
5 |
|
13.10.2017 |
Entrée dans la phase européenne devant l'Office européen des brevets |
Recherche / Examen |
4 |
|
19.04.2017 |
Notification de l'enregistrement d'un changement |
Administration chargée de la recherche internationale |
1 |
|
19.04.2017 |
Notification de l'enregistrement d'un changement |
Recherche / Examen |
1 |
|
19.04.2017 |
Notification de l'enregistrement d'un changement |
Office récepteur du PCT |
1 |
|
02.01.2017 |
Document de priorité (transmis électroniquement) |
Recherche / Examen |
34 |
|
02.01.2017 |
Document de priorité (transmis électroniquement) |
Recherche / Examen |
39 |
|
08.12.2016 |
Copie du rapport de recherche international |
Recherche / Examen |
2 |
|
08.12.2016 |
Publication de la demande internationale - A1 |
Recherche / Examen |
59 |
|
31.08.2016 |
ISR: documents cités |
Administration chargée de la recherche internationale |
2 |
|
30.08.2016 |
Opinion écrite de l'ISA, cadres N° I à VIII |
Administration chargée de la recherche internationale |
2 |
|
30.08.2016 |
Opinion écrite de l'ISA, page de garde |
Administration chargée de la recherche internationale |
1 |
|
30.08.2016 |
Opinion écrite de l'ISA, cadre supplémentaire |
Administration chargée de la recherche internationale |
2 |
|
12.07.2016 |
Notification de réception de la copie de recherche |
Administration chargée de la recherche internationale |
1 |
|
08.07.2016 |
Formulaire de requête internationale (copie pour ISA/EP) |
Administration chargée de la recherche internationale |
1 |
|
30.06.2016 |
Bordereau de règlement de taxes et frais |
Recherche / Examen |
1 |
|
27.06.2016 |
Notification de l'enregistrement d'un changement |
Administration chargée de la recherche internationale |
1 |
|
27.06.2016 |
Notification de l'enregistrement d'un changement |
Office récepteur du PCT |
1 |
|
27.06.2016 |
Notification de l'enregistrement d'un changement |
Administration chargée de la recherche internationale |
1 |
|
27.06.2016 |
Notification de l'enregistrement d'un changement |
Office récepteur du PCT |
1 |
|
14.06.2016 |
Notification du numéro et de la date de dépôt de la demande internationale |
Office récepteur du PCT |
7 |
|
03.06.2016 |
Accusé de réception(électronique) |
Office récepteur du PCT |
2 |
|
03.06.2016 |
Abrégé |
Office récepteur du PCT |
1 |
|
03.06.2016 |
Revendications |
Office récepteur du PCT |
4 |
|
03.06.2016 |
Description |
Office récepteur du PCT |
20 |
|
03.06.2016 |
Document concernant les taxes et les paiements |
Office récepteur du PCT |
1 |
|
03.06.2016 |
Dessins |
Office récepteur du PCT |
34 |
|
03.06.2016 |
Requête en délivrance d'une demande internationale électronique |
Office récepteur du PCT |
6 |
|
03.06.2016 |
Soumission destinée à l'office récepteur PCT |
Office récepteur du PCT |
1 |
|
03.06.2016 |
Document de priorité (Procédure RO) |
Office récepteur du PCT |
38 |