EP3323028 - PROCÉDÉ D'ASSISTANCE AUTOMATIQUE À L'ATTERRISSAGE D'UN AÉRONEF [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 26.02.2021 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 20.03.2020 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 14.11.2019 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 20.04.2018 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 20.01.2017 | Dernier événement Tooltip | 08.07.2022 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MK | publié le 10.08.2022 [2022/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Safran Electronics & Defense 18/20 Quai du Point du Jour 92100 Boulogne-Billancourt / FR | [2018/21] | Inventeur(s) | 01 /
CHIODINI, Alain c/o Safran Electronics and Defense 18/20 Quai du Point du Jour 92100 Boulogne-Billancourt / FR | 02 /
DUFRESNE DE VIREL, François c/o Safran Electronics and Defense 18/20 Quai du Point du Jour 92100 Boulogne-Billancourt / FR | 03 /
POUILLARD, Sylvain c/o Safran Electronics and Defense 18/20 Quai du Point du Jour 92100 Boulogne-Billancourt / FR | [2018/21] | Mandataire(s) | Regimbeau 20, rue de Chazelles 75847 Paris Cedex 17 / FR | [2018/21] | Numéro de la demande, date de dépôt | 16739167.1 | 15.07.2016 | [2018/21] | WO2016EP66985 | Numéro de priorité, date | FR20150001512 | 16.07.2015 Format original publié: FR 1501512 | [2018/21] | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2017009471 | Date: | 19.01.2017 | Langue: | FR | [2017/03] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3323028 | Date: | 23.05.2018 | Langue: | FR | La demande publiée par l'OMPI le 19.01.2017, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2018/21] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3323028 | Date: | 22.04.2020 | Langue: | FR | [2020/17] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 19.01.2017 | Classification | IPC: | G05D1/10, G05D1/06, B64D45/04, G01P3/38, G01S3/14, G01S11/10, G01S13/86, G01S13/91 | [2019/46] | CPC: |
G05D1/0676 (EP,US);
G05D1/06 (RU);
B64D45/04 (EP,US);
G01P3/38 (US);
G01S11/10 (US);
G01S13/86 (EP,US);
G01S13/867 (EP,US);
G01S13/913 (EP,US);
G01S3/14 (EP,US);
G05D1/10 (RU)
(-)
|
Précédent IPC [2018/21] | G05D1/10, G05D1/06 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2018/21] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VERFAHREN ZUR AUTOMATISCHEN UNTERSTÜTZUNG DER LANDUNG EINES FLUGZEUGES | [2018/21] | Anglais: | METHOD FOR AUTOMATICALLY ASSISTING WITH THE LANDING OF AN AIRCRAFT | [2018/21] | Français: | PROCÉDÉ D'ASSISTANCE AUTOMATIQUE À L'ATTERRISSAGE D'UN AÉRONEF | [2018/21] | Entrée dans la phase régionale | 16.02.2018 | Taxe nationale de base payée | 16.02.2018 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 16.02.2018 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 16.02.2018 | Requête en examen déposée [2018/21] | 16.02.2018 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 30.10.2018 | Envoi de la notification relative à une perte de droit : Revendications {1} | 07.11.2018 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 15.11.2019 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 11.03.2020 | Taxe de délivrance payée | 11.03.2020 | Taxe publication/d‘impression payée | 11.03.2020 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 25.01.2021 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2021/13] | Requête en poursuite de la procédure de: | Perte de droit: revendications | 07.11.2018 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 07.11.2018 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 20.11.2018 | Décision envoyée | Taxes payées | Taxe annuelle | 24.07.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 22.07.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 15.07.2016 | AL | 22.04.2020 | AT | 22.04.2020 | CY | 22.04.2020 | CZ | 22.04.2020 | DK | 22.04.2020 | EE | 22.04.2020 | FI | 22.04.2020 | HR | 22.04.2020 | LT | 22.04.2020 | LV | 22.04.2020 | MC | 22.04.2020 | MK | 22.04.2020 | MT | 22.04.2020 | NL | 22.04.2020 | PL | 22.04.2020 | RO | 22.04.2020 | RS | 22.04.2020 | SE | 22.04.2020 | SI | 22.04.2020 | SK | 22.04.2020 | SM | 22.04.2020 | TR | 22.04.2020 | IE | 15.07.2020 | LU | 15.07.2020 | BG | 22.07.2020 | NO | 22.07.2020 | GR | 23.07.2020 | BE | 31.07.2020 | IS | 22.08.2020 | PT | 24.08.2020 | [2022/32] |
Précédent [2022/27] | HU | 15.07.2016 | |
AL | 22.04.2020 | ||
AT | 22.04.2020 | ||
CY | 22.04.2020 | ||
CZ | 22.04.2020 | ||
DK | 22.04.2020 | ||
EE | 22.04.2020 | ||
FI | 22.04.2020 | ||
HR | 22.04.2020 | ||
LT | 22.04.2020 | ||
LV | 22.04.2020 | ||
MC | 22.04.2020 | ||
MT | 22.04.2020 | ||
NL | 22.04.2020 | ||
PL | 22.04.2020 | ||
RO | 22.04.2020 | ||
RS | 22.04.2020 | ||
SE | 22.04.2020 | ||
SI | 22.04.2020 | ||
SK | 22.04.2020 | ||
SM | 22.04.2020 | ||
TR | 22.04.2020 | ||
IE | 15.07.2020 | ||
LU | 15.07.2020 | ||
BG | 22.07.2020 | ||
NO | 22.07.2020 | ||
GR | 23.07.2020 | ||
BE | 31.07.2020 | ||
IS | 22.08.2020 | ||
PT | 24.08.2020 | ||
Précédent [2021/37] | AL | 22.04.2020 | |
AT | 22.04.2020 | ||
CZ | 22.04.2020 | ||
DK | 22.04.2020 | ||
EE | 22.04.2020 | ||
FI | 22.04.2020 | ||
HR | 22.04.2020 | ||
LT | 22.04.2020 | ||
LV | 22.04.2020 | ||
MC | 22.04.2020 | ||
NL | 22.04.2020 | ||
PL | 22.04.2020 | ||
RO | 22.04.2020 | ||
RS | 22.04.2020 | ||
SE | 22.04.2020 | ||
SI | 22.04.2020 | ||
SK | 22.04.2020 | ||
SM | 22.04.2020 | ||
IE | 15.07.2020 | ||
LU | 15.07.2020 | ||
BG | 22.07.2020 | ||
NO | 22.07.2020 | ||
GR | 23.07.2020 | ||
BE | 31.07.2020 | ||
IS | 22.08.2020 | ||
PT | 24.08.2020 | ||
Précédent [2021/25] | AL | 22.04.2020 | |
AT | 22.04.2020 | ||
CZ | 22.04.2020 | ||
DK | 22.04.2020 | ||
EE | 22.04.2020 | ||
FI | 22.04.2020 | ||
HR | 22.04.2020 | ||
LT | 22.04.2020 | ||
LV | 22.04.2020 | ||
MC | 22.04.2020 | ||
NL | 22.04.2020 | ||
PL | 22.04.2020 | ||
RO | 22.04.2020 | ||
RS | 22.04.2020 | ||
SE | 22.04.2020 | ||
SI | 22.04.2020 | ||
SK | 22.04.2020 | ||
SM | 22.04.2020 | ||
LU | 15.07.2020 | ||
BG | 22.07.2020 | ||
NO | 22.07.2020 | ||
GR | 23.07.2020 | ||
BE | 31.07.2020 | ||
IS | 22.08.2020 | ||
PT | 24.08.2020 | ||
Précédent [2021/24] | AL | 22.04.2020 | |
AT | 22.04.2020 | ||
CZ | 22.04.2020 | ||
DK | 22.04.2020 | ||
EE | 22.04.2020 | ||
ES | 22.04.2020 | ||
FI | 22.04.2020 | ||
HR | 22.04.2020 | ||
LT | 22.04.2020 | ||
LV | 22.04.2020 | ||
MC | 22.04.2020 | ||
NL | 22.04.2020 | ||
PL | 22.04.2020 | ||
RO | 22.04.2020 | ||
RS | 22.04.2020 | ||
SE | 22.04.2020 | ||
SI | 22.04.2020 | ||
SK | 22.04.2020 | ||
SM | 22.04.2020 | ||
LU | 15.07.2020 | ||
BG | 22.07.2020 | ||
NO | 22.07.2020 | ||
GR | 23.07.2020 | ||
BE | 31.07.2020 | ||
IS | 22.08.2020 | ||
PT | 24.08.2020 | ||
Précédent [2021/20] | AL | 22.04.2020 | |
AT | 22.04.2020 | ||
CZ | 22.04.2020 | ||
DK | 22.04.2020 | ||
EE | 22.04.2020 | ||
ES | 22.04.2020 | ||
FI | 22.04.2020 | ||
HR | 22.04.2020 | ||
LT | 22.04.2020 | ||
LV | 22.04.2020 | ||
MC | 22.04.2020 | ||
NL | 22.04.2020 | ||
PL | 22.04.2020 | ||
RO | 22.04.2020 | ||
RS | 22.04.2020 | ||
SE | 22.04.2020 | ||
SK | 22.04.2020 | ||
SM | 22.04.2020 | ||
LU | 15.07.2020 | ||
BG | 22.07.2020 | ||
NO | 22.07.2020 | ||
GR | 23.07.2020 | ||
IS | 22.08.2020 | ||
PT | 24.08.2020 | ||
Précédent [2021/13] | AL | 22.04.2020 | |
AT | 22.04.2020 | ||
CZ | 22.04.2020 | ||
DK | 22.04.2020 | ||
EE | 22.04.2020 | ||
ES | 22.04.2020 | ||
FI | 22.04.2020 | ||
HR | 22.04.2020 | ||
LT | 22.04.2020 | ||
LV | 22.04.2020 | ||
MC | 22.04.2020 | ||
NL | 22.04.2020 | ||
PL | 22.04.2020 | ||
RO | 22.04.2020 | ||
RS | 22.04.2020 | ||
SE | 22.04.2020 | ||
SK | 22.04.2020 | ||
SM | 22.04.2020 | ||
BG | 22.07.2020 | ||
NO | 22.07.2020 | ||
GR | 23.07.2020 | ||
IS | 22.08.2020 | ||
PT | 24.08.2020 | ||
Précédent [2021/10] | AL | 22.04.2020 | |
AT | 22.04.2020 | ||
CZ | 22.04.2020 | ||
DK | 22.04.2020 | ||
EE | 22.04.2020 | ||
ES | 22.04.2020 | ||
FI | 22.04.2020 | ||
HR | 22.04.2020 | ||
LT | 22.04.2020 | ||
LV | 22.04.2020 | ||
NL | 22.04.2020 | ||
PL | 22.04.2020 | ||
RO | 22.04.2020 | ||
RS | 22.04.2020 | ||
SE | 22.04.2020 | ||
SK | 22.04.2020 | ||
SM | 22.04.2020 | ||
BG | 22.07.2020 | ||
NO | 22.07.2020 | ||
GR | 23.07.2020 | ||
IS | 22.08.2020 | ||
PT | 24.08.2020 | ||
Précédent [2021/09] | AL | 22.04.2020 | |
AT | 22.04.2020 | ||
CZ | 22.04.2020 | ||
DK | 22.04.2020 | ||
EE | 22.04.2020 | ||
ES | 22.04.2020 | ||
FI | 22.04.2020 | ||
HR | 22.04.2020 | ||
LT | 22.04.2020 | ||
LV | 22.04.2020 | ||
NL | 22.04.2020 | ||
RO | 22.04.2020 | ||
RS | 22.04.2020 | ||
SE | 22.04.2020 | ||
SM | 22.04.2020 | ||
BG | 22.07.2020 | ||
NO | 22.07.2020 | ||
GR | 23.07.2020 | ||
IS | 22.08.2020 | ||
PT | 24.08.2020 | ||
Précédent [2021/08] | AL | 22.04.2020 | |
DK | 22.04.2020 | ||
ES | 22.04.2020 | ||
FI | 22.04.2020 | ||
HR | 22.04.2020 | ||
LT | 22.04.2020 | ||
LV | 22.04.2020 | ||
NL | 22.04.2020 | ||
RO | 22.04.2020 | ||
RS | 22.04.2020 | ||
SE | 22.04.2020 | ||
SM | 22.04.2020 | ||
BG | 22.07.2020 | ||
NO | 22.07.2020 | ||
GR | 23.07.2020 | ||
IS | 22.08.2020 | ||
PT | 24.08.2020 | ||
Précédent [2021/04] | AL | 22.04.2020 | |
FI | 22.04.2020 | ||
HR | 22.04.2020 | ||
LT | 22.04.2020 | ||
LV | 22.04.2020 | ||
NL | 22.04.2020 | ||
RS | 22.04.2020 | ||
SE | 22.04.2020 | ||
BG | 22.07.2020 | ||
NO | 22.07.2020 | ||
GR | 23.07.2020 | ||
IS | 22.08.2020 | ||
PT | 24.08.2020 | ||
Précédent [2021/01] | FI | 22.04.2020 | |
HR | 22.04.2020 | ||
LT | 22.04.2020 | ||
LV | 22.04.2020 | ||
NL | 22.04.2020 | ||
RS | 22.04.2020 | ||
SE | 22.04.2020 | ||
BG | 22.07.2020 | ||
NO | 22.07.2020 | ||
GR | 23.07.2020 | ||
IS | 22.08.2020 | ||
PT | 24.08.2020 | ||
Précédent [2020/51] | FI | 22.04.2020 | |
HR | 22.04.2020 | ||
LT | 22.04.2020 | ||
LV | 22.04.2020 | ||
NL | 22.04.2020 | ||
RS | 22.04.2020 | ||
SE | 22.04.2020 | ||
NO | 22.07.2020 | ||
GR | 23.07.2020 | ||
IS | 22.08.2020 | ||
PT | 24.08.2020 | ||
Précédent [2020/50] | FI | 22.04.2020 | |
HR | 22.04.2020 | ||
LT | 22.04.2020 | ||
LV | 22.04.2020 | ||
NL | 22.04.2020 | ||
SE | 22.04.2020 | ||
NO | 22.07.2020 | ||
GR | 23.07.2020 | ||
IS | 22.08.2020 | ||
PT | 24.08.2020 | ||
Précédent [2020/48] | FI | 22.04.2020 | |
LT | 22.04.2020 | ||
NL | 22.04.2020 | ||
SE | 22.04.2020 | ||
NO | 22.07.2020 | ||
IS | 22.08.2020 | ||
PT | 24.08.2020 | ||
Précédent [2020/47] | LT | 22.04.2020 | |
NO | 22.07.2020 | ||
IS | 22.08.2020 | ||
Précédent [2020/46] | IS | 22.08.2020 | Cité dans | Recherche internationale | [A]US4454510 (CROW ROBERT P [US]); | [A]GB2302318 (BODENSEEWERK GERAETETECH [DE]); | [A]US2009055038 (GARREC PATRICK [FR], et al) |