EP3325203 - PROCÉDÉ DE PIERRAGE DE ROUES DENTÉES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 01.07.2022 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 23.07.2021 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 02.02.2021 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 03.04.2020 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 27.04.2018 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 27.01.2017 | Dernier événement Tooltip | 13.09.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MT | publié le 16.10.2024 [2024/42] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Präwema Antriebstechnik GmbH Hessenring 4 37269 Eschwege/Werra / DE | [2018/22] | Inventeur(s) | 01 /
SCHIEKE, Jörg Zschopauer Straße 17 99092 Erfurt-Marbach / DE | [2018/22] | Mandataire(s) | Cohausz & Florack Patent- & Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB Bleichstraße 14 40211 Düsseldorf / DE | [2018/22] | Numéro de la demande, date de dépôt | 16741002.6 | 18.07.2016 | [2018/22] | WO2016EP67038 | Numéro de priorité, date | DE201510111663 | 17.07.2015 Format original publié: DE102015111663 | [2018/22] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2017013056 | Date: | 26.01.2017 | Langue: | DE | [2017/04] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3325203 | Date: | 30.05.2018 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 26.01.2017, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2018/22] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3325203 | Date: | 25.08.2021 | Langue: | DE | [2021/34] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 26.01.2017 | Classification | IPC: | B23F19/05, B23F5/16 | [2018/22] | CPC: |
B23F19/057 (EP,US);
B23F19/05 (EP,US);
B23F5/163 (EP,US);
B23F5/166 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2018/22] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VERFAHREN ZUM HONEN VON ZAHNRÄDERN | [2018/22] | Anglais: | METHOD FOR HONING GEARS | [2018/22] | Français: | PROCÉDÉ DE PIERRAGE DE ROUES DENTÉES | [2018/22] | Entrée dans la phase régionale | 15.08.2017 | Taxe nationale de base payée | 15.08.2017 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 15.08.2017 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 15.08.2017 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 15.08.2017 | Requête en examen déposée [2018/22] | 15.08.2017 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 07.04.2020 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 09.04.2020 | Réponse à une notification de la division dexamen | 03.02.2021 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 07.06.2021 | Taxe de délivrance payée | 07.06.2021 | Taxe publication/d‘impression payée | 07.06.2021 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 27.05.2022 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2022/31] | Taxes payées | Taxe annuelle | 23.07.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 22.07.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 20.07.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 19.07.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 18.07.2016 | AL | 25.08.2021 | CY | 25.08.2021 | CZ | 25.08.2021 | DK | 25.08.2021 | EE | 25.08.2021 | ES | 25.08.2021 | FI | 25.08.2021 | HR | 25.08.2021 | LT | 25.08.2021 | LV | 25.08.2021 | MC | 25.08.2021 | MK | 25.08.2021 | MT | 25.08.2021 | NL | 25.08.2021 | PL | 25.08.2021 | RO | 25.08.2021 | RS | 25.08.2021 | SE | 25.08.2021 | SI | 25.08.2021 | SK | 25.08.2021 | SM | 25.08.2021 | TR | 25.08.2021 | BG | 25.11.2021 | NO | 25.11.2021 | GR | 26.11.2021 | IS | 25.12.2021 | PT | 27.12.2021 | [2024/42] |
Précédent [2024/29] | HU | 18.07.2016 | |
AL | 25.08.2021 | ||
CY | 25.08.2021 | ||
CZ | 25.08.2021 | ||
DK | 25.08.2021 | ||
EE | 25.08.2021 | ||
ES | 25.08.2021 | ||
FI | 25.08.2021 | ||
HR | 25.08.2021 | ||
LT | 25.08.2021 | ||
LV | 25.08.2021 | ||
MC | 25.08.2021 | ||
MK | 25.08.2021 | ||
NL | 25.08.2021 | ||
PL | 25.08.2021 | ||
RO | 25.08.2021 | ||
RS | 25.08.2021 | ||
SE | 25.08.2021 | ||
SI | 25.08.2021 | ||
SK | 25.08.2021 | ||
SM | 25.08.2021 | ||
TR | 25.08.2021 | ||
BG | 25.11.2021 | ||
NO | 25.11.2021 | ||
GR | 26.11.2021 | ||
IS | 25.12.2021 | ||
PT | 27.12.2021 | ||
Précédent [2024/22] | HU | 18.07.2016 | |
AL | 25.08.2021 | ||
CY | 25.08.2021 | ||
CZ | 25.08.2021 | ||
DK | 25.08.2021 | ||
EE | 25.08.2021 | ||
ES | 25.08.2021 | ||
FI | 25.08.2021 | ||
HR | 25.08.2021 | ||
LT | 25.08.2021 | ||
LV | 25.08.2021 | ||
MC | 25.08.2021 | ||
MK | 25.08.2021 | ||
NL | 25.08.2021 | ||
PL | 25.08.2021 | ||
RO | 25.08.2021 | ||
RS | 25.08.2021 | ||
SE | 25.08.2021 | ||
SI | 25.08.2021 | ||
SK | 25.08.2021 | ||
SM | 25.08.2021 | ||
BG | 25.11.2021 | ||
NO | 25.11.2021 | ||
GR | 26.11.2021 | ||
IS | 25.12.2021 | ||
PT | 27.12.2021 | ||
Précédent [2024/20] | HU | 18.07.2016 | |
AL | 25.08.2021 | ||
CY | 25.08.2021 | ||
CZ | 25.08.2021 | ||
DK | 25.08.2021 | ||
EE | 25.08.2021 | ||
ES | 25.08.2021 | ||
FI | 25.08.2021 | ||
HR | 25.08.2021 | ||
LT | 25.08.2021 | ||
LV | 25.08.2021 | ||
MC | 25.08.2021 | ||
NL | 25.08.2021 | ||
PL | 25.08.2021 | ||
RO | 25.08.2021 | ||
RS | 25.08.2021 | ||
SE | 25.08.2021 | ||
SI | 25.08.2021 | ||
SK | 25.08.2021 | ||
SM | 25.08.2021 | ||
BG | 25.11.2021 | ||
NO | 25.11.2021 | ||
GR | 26.11.2021 | ||
IS | 25.12.2021 | ||
PT | 27.12.2021 | ||
Précédent [2024/18] | HU | 18.07.2016 | |
AL | 25.08.2021 | ||
CZ | 25.08.2021 | ||
DK | 25.08.2021 | ||
EE | 25.08.2021 | ||
ES | 25.08.2021 | ||
FI | 25.08.2021 | ||
HR | 25.08.2021 | ||
LT | 25.08.2021 | ||
LV | 25.08.2021 | ||
MC | 25.08.2021 | ||
NL | 25.08.2021 | ||
PL | 25.08.2021 | ||
RO | 25.08.2021 | ||
RS | 25.08.2021 | ||
SE | 25.08.2021 | ||
SI | 25.08.2021 | ||
SK | 25.08.2021 | ||
SM | 25.08.2021 | ||
BG | 25.11.2021 | ||
NO | 25.11.2021 | ||
GR | 26.11.2021 | ||
IS | 25.12.2021 | ||
PT | 27.12.2021 | ||
Précédent [2023/11] | AL | 25.08.2021 | |
CZ | 25.08.2021 | ||
DK | 25.08.2021 | ||
EE | 25.08.2021 | ||
ES | 25.08.2021 | ||
FI | 25.08.2021 | ||
HR | 25.08.2021 | ||
LT | 25.08.2021 | ||
LV | 25.08.2021 | ||
MC | 25.08.2021 | ||
NL | 25.08.2021 | ||
PL | 25.08.2021 | ||
RO | 25.08.2021 | ||
RS | 25.08.2021 | ||
SE | 25.08.2021 | ||
SI | 25.08.2021 | ||
SK | 25.08.2021 | ||
SM | 25.08.2021 | ||
BG | 25.11.2021 | ||
NO | 25.11.2021 | ||
GR | 26.11.2021 | ||
IS | 25.12.2021 | ||
PT | 27.12.2021 | ||
Précédent [2022/36] | AL | 25.08.2021 | |
CZ | 25.08.2021 | ||
DK | 25.08.2021 | ||
EE | 25.08.2021 | ||
ES | 25.08.2021 | ||
FI | 25.08.2021 | ||
HR | 25.08.2021 | ||
LT | 25.08.2021 | ||
LV | 25.08.2021 | ||
NL | 25.08.2021 | ||
PL | 25.08.2021 | ||
RO | 25.08.2021 | ||
RS | 25.08.2021 | ||
SE | 25.08.2021 | ||
SI | 25.08.2021 | ||
SK | 25.08.2021 | ||
SM | 25.08.2021 | ||
BG | 25.11.2021 | ||
NO | 25.11.2021 | ||
GR | 26.11.2021 | ||
IS | 25.12.2021 | ||
PT | 27.12.2021 | ||
Précédent [2022/29] | AL | 25.08.2021 | |
CZ | 25.08.2021 | ||
DK | 25.08.2021 | ||
EE | 25.08.2021 | ||
ES | 25.08.2021 | ||
FI | 25.08.2021 | ||
HR | 25.08.2021 | ||
LT | 25.08.2021 | ||
LV | 25.08.2021 | ||
NL | 25.08.2021 | ||
PL | 25.08.2021 | ||
RO | 25.08.2021 | ||
RS | 25.08.2021 | ||
SE | 25.08.2021 | ||
SK | 25.08.2021 | ||
SM | 25.08.2021 | ||
BG | 25.11.2021 | ||
NO | 25.11.2021 | ||
GR | 26.11.2021 | ||
IS | 25.12.2021 | ||
PT | 27.12.2021 | ||
Précédent [2022/25] | CZ | 25.08.2021 | |
DK | 25.08.2021 | ||
EE | 25.08.2021 | ||
ES | 25.08.2021 | ||
FI | 25.08.2021 | ||
HR | 25.08.2021 | ||
LT | 25.08.2021 | ||
LV | 25.08.2021 | ||
NL | 25.08.2021 | ||
PL | 25.08.2021 | ||
RO | 25.08.2021 | ||
RS | 25.08.2021 | ||
SE | 25.08.2021 | ||
SK | 25.08.2021 | ||
SM | 25.08.2021 | ||
BG | 25.11.2021 | ||
NO | 25.11.2021 | ||
GR | 26.11.2021 | ||
IS | 25.12.2021 | ||
PT | 27.12.2021 | ||
Précédent [2022/24] | CZ | 25.08.2021 | |
DK | 25.08.2021 | ||
EE | 25.08.2021 | ||
ES | 25.08.2021 | ||
FI | 25.08.2021 | ||
HR | 25.08.2021 | ||
LT | 25.08.2021 | ||
LV | 25.08.2021 | ||
NL | 25.08.2021 | ||
PL | 25.08.2021 | ||
RO | 25.08.2021 | ||
RS | 25.08.2021 | ||
SE | 25.08.2021 | ||
SK | 25.08.2021 | ||
BG | 25.11.2021 | ||
NO | 25.11.2021 | ||
GR | 26.11.2021 | ||
IS | 25.12.2021 | ||
PT | 27.12.2021 | ||
Précédent [2022/21] | DK | 25.08.2021 | |
ES | 25.08.2021 | ||
FI | 25.08.2021 | ||
HR | 25.08.2021 | ||
LT | 25.08.2021 | ||
LV | 25.08.2021 | ||
NL | 25.08.2021 | ||
PL | 25.08.2021 | ||
RS | 25.08.2021 | ||
SE | 25.08.2021 | ||
BG | 25.11.2021 | ||
NO | 25.11.2021 | ||
GR | 26.11.2021 | ||
IS | 25.12.2021 | ||
PT | 27.12.2021 | ||
Précédent [2022/16] | ES | 25.08.2021 | |
FI | 25.08.2021 | ||
HR | 25.08.2021 | ||
LT | 25.08.2021 | ||
LV | 25.08.2021 | ||
NL | 25.08.2021 | ||
PL | 25.08.2021 | ||
RS | 25.08.2021 | ||
SE | 25.08.2021 | ||
BG | 25.11.2021 | ||
NO | 25.11.2021 | ||
GR | 26.11.2021 | ||
IS | 25.12.2021 | ||
PT | 27.12.2021 | ||
Précédent [2022/10] | ES | 25.08.2021 | |
FI | 25.08.2021 | ||
HR | 25.08.2021 | ||
LT | 25.08.2021 | ||
LV | 25.08.2021 | ||
PL | 25.08.2021 | ||
RS | 25.08.2021 | ||
SE | 25.08.2021 | ||
BG | 25.11.2021 | ||
NO | 25.11.2021 | ||
GR | 26.11.2021 | ||
IS | 25.12.2021 | ||
PT | 27.12.2021 | ||
Précédent [2022/09] | ES | 25.08.2021 | |
FI | 25.08.2021 | ||
LT | 25.08.2021 | ||
RS | 25.08.2021 | ||
SE | 25.08.2021 | ||
BG | 25.11.2021 | ||
NO | 25.11.2021 | ||
PT | 27.12.2021 | ||
Précédent [2022/08] | ES | 25.08.2021 | |
FI | 25.08.2021 | ||
LT | 25.08.2021 | ||
SE | 25.08.2021 | ||
BG | 25.11.2021 | ||
NO | 25.11.2021 | ||
Précédent [2022/07] | LT | 25.08.2021 | |
NO | 25.11.2021 | Cité dans | Recherche internationale | [A]JPH0398713 (KOGANEI SEIKI SEISAKUSHO KK) [A] 1 * abstract *; | [A]JPH04193414 (NISSAN MOTOR) [A] 1 * abstract *; | [A]DE10027011 (KAPP GMBH [DE]) [A] 1 * figure 1; claims 1,2,7 *; | [A]DE10242569 (ZAHNRADFABRIK FRIEDRICHSHAFEN [DE]) [A] 1 * paragraphs [0026] , [0027]; figure 2 *; | [A]DE202006002878U (PRAEWEMA ANTRIEBSTECHNIK GMBH [DE]) [A] 1* the whole document *; | [A] - SCHRIEFER H, "Spheric Honing Machine ZH250", 19990714, (19990714), pages 1 - 18, XP001571180 [A] 1 * figures 6,7,9 * |