EP3329535 - L'UNITE MEMBRANE-ÉLECTRODE DE PILE À COMBUSTIBLE ET PROCÉDÉ DE FABRICATION DE CELUI-CI [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2018/23] | MEMBRANE POUR UNE UNITÉ ÉLECTRODES-MEMBRANE D'UNE CELLULE DE COMBUSTIBLE ET PROCÉDÉ DE FABRICATION | ||
[2019/33] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 13.11.2020 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 06.12.2019 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 25.09.2019 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 11.01.2019 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 04.05.2018 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 03.02.2017 | Dernier événement Tooltip | 08.07.2022 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MK | publié le 10.08.2022 [2022/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Volkswagen AG Berliner Ring 2 38440 Wolfsburg / DE | Pour tous les Etats désignés AUDI AG Auto-Union-Strasse 1 85045 Ingolstadt / DE | [2020/02] |
Précédent [2018/23] | Pour tous les Etats désignés Volkswagen AG Berliner Ring 2 38440 Wolfsburg / DE | ||
Pour tous les Etats désignés AUDI AG Auto-Union-Strasse 1 85045 Ingolstadt / DE | Inventeur(s) | 01 /
ZILLICH, Christian Martin Fortunastr. 17 74613 Öhringen / DE | [2020/02] |
Précédent [2018/23] | 01 /
ZILLICH, Christian Martin Bohlweg 51 38100 Braunschweig / DE | Mandataire(s) | (deleted) | [2020/02] |
Précédent [2018/23] | Gulde & Partner Patent- und Rechtsanwaltskanzlei mbB Wallstraße 58/59 10179 Berlin / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 16741325.1 | 21.07.2016 | [2018/23] | WO2016EP67431 | Numéro de priorité, date | DE201510214520 | 30.07.2015 Format original publié: DE102015214520 | [2018/23] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2017016980 | Date: | 02.02.2017 | Langue: | DE | [2017/05] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3329535 | Date: | 06.06.2018 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 02.02.2017, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2018/23] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3329535 | Date: | 08.01.2020 | Langue: | DE | [2020/02] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 02.02.2017 | Classification | IPC: | H01M8/1004, H01M8/1018, H01M8/0273, H01M8/2483 | [2019/33] | CPC: |
H01M8/1004 (EP,US);
H01M8/0273 (EP,US);
H01M8/2483 (EP,US);
H01M2008/1095 (EP,US);
Y02E60/50 (EP);
Y02P70/50 (EP,US)
|
Précédent IPC [2018/23] | H01M8/1004, H01M8/1018, H01M8/0273 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2018/23] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | Titre | Allemand: | MEMBRAN-ELEKTRODEN-EINHEIT EINER BRENNSTOFFZELLE UND HERSTELLUNGSVERFAHREN | [2019/33] | Anglais: | MEMBRANE-ELEKTRODE UNIT OF A FUEL CELL AND A METHOD FOR THE MANUFACTURE THEREOF | [2019/33] | Français: | L'UNITE MEMBRANE-ÉLECTRODE DE PILE À COMBUSTIBLE ET PROCÉDÉ DE FABRICATION DE CELUI-CI | [2019/33] |
Précédent [2018/23] | MEMBRAN FÜR EINE MEMBRAN-ELEKTRODEN-EINHEIT EINER BRENNSTOFFZELLE UND HERSTELLUNGSVERFAHREN | ||
Précédent [2018/23] | MEMBRANE FOR A MEMBRANE-ELECTRODE UNIT OF A FUEL CELL AND PRODUCTION METHOD | ||
Précédent [2018/23] | MEMBRANE POUR UNE UNITÉ ÉLECTRODES-MEMBRANE D'UNE CELLULE DE COMBUSTIBLE ET PROCÉDÉ DE FABRICATION | Entrée dans la phase régionale | 22.02.2018 | Taxe nationale de base payée | 22.02.2018 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 22.02.2018 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 22.02.2018 | Requête en examen déposée [2018/23] | 22.02.2018 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 01.06.2018 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 15.01.2019 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 25.03.2019 | Réponse à une notification de la division dexamen | 26.09.2019 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 26.11.2019 | Taxe de délivrance payée | 26.11.2019 | Taxe publication/d‘impression payée | 26.11.2019 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 09.10.2020 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2020/51] | Taxes payées | Taxe annuelle | 31.07.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 31.07.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 21.07.2016 | AL | 08.01.2020 | CY | 08.01.2020 | CZ | 08.01.2020 | DK | 08.01.2020 | EE | 08.01.2020 | ES | 08.01.2020 | FI | 08.01.2020 | HR | 08.01.2020 | IT | 08.01.2020 | LT | 08.01.2020 | LV | 08.01.2020 | MC | 08.01.2020 | MK | 08.01.2020 | MT | 08.01.2020 | NL | 08.01.2020 | PL | 08.01.2020 | RO | 08.01.2020 | RS | 08.01.2020 | SE | 08.01.2020 | SI | 08.01.2020 | SK | 08.01.2020 | SM | 08.01.2020 | TR | 08.01.2020 | BG | 08.04.2020 | NO | 08.04.2020 | GR | 09.04.2020 | IS | 08.05.2020 | PT | 31.05.2020 | IE | 21.07.2020 | LU | 21.07.2020 | BE | 31.07.2020 | CH | 31.07.2020 | LI | 31.07.2020 | [2022/31] |
Précédent [2022/30] | HU | 21.07.2016 | |
AL | 08.01.2020 | ||
CY | 08.01.2020 | ||
CZ | 08.01.2020 | ||
DK | 08.01.2020 | ||
EE | 08.01.2020 | ||
ES | 08.01.2020 | ||
FI | 08.01.2020 | ||
HR | 08.01.2020 | ||
IT | 08.01.2020 | ||
LT | 08.01.2020 | ||
LV | 08.01.2020 | ||
MC | 08.01.2020 | ||
MT | 08.01.2020 | ||
NL | 08.01.2020 | ||
PL | 08.01.2020 | ||
RO | 08.01.2020 | ||
RS | 08.01.2020 | ||
SE | 08.01.2020 | ||
SI | 08.01.2020 | ||
SK | 08.01.2020 | ||
SM | 08.01.2020 | ||
TR | 08.01.2020 | ||
BG | 08.04.2020 | ||
NO | 08.04.2020 | ||
GR | 09.04.2020 | ||
IS | 08.05.2020 | ||
PT | 31.05.2020 | ||
IE | 21.07.2020 | ||
LU | 21.07.2020 | ||
BE | 31.07.2020 | ||
CH | 31.07.2020 | ||
LI | 31.07.2020 | ||
Précédent [2022/27] | HU | 21.07.2016 | |
CY | 08.01.2020 | ||
CZ | 08.01.2020 | ||
DK | 08.01.2020 | ||
EE | 08.01.2020 | ||
ES | 08.01.2020 | ||
FI | 08.01.2020 | ||
HR | 08.01.2020 | ||
IT | 08.01.2020 | ||
LT | 08.01.2020 | ||
LV | 08.01.2020 | ||
MC | 08.01.2020 | ||
MT | 08.01.2020 | ||
NL | 08.01.2020 | ||
PL | 08.01.2020 | ||
RO | 08.01.2020 | ||
RS | 08.01.2020 | ||
SE | 08.01.2020 | ||
SI | 08.01.2020 | ||
SK | 08.01.2020 | ||
SM | 08.01.2020 | ||
TR | 08.01.2020 | ||
BG | 08.04.2020 | ||
NO | 08.04.2020 | ||
GR | 09.04.2020 | ||
IS | 08.05.2020 | ||
PT | 31.05.2020 | ||
IE | 21.07.2020 | ||
LU | 21.07.2020 | ||
BE | 31.07.2020 | ||
CH | 31.07.2020 | ||
LI | 31.07.2020 | ||
Précédent [2021/37] | CZ | 08.01.2020 | |
DK | 08.01.2020 | ||
EE | 08.01.2020 | ||
ES | 08.01.2020 | ||
FI | 08.01.2020 | ||
HR | 08.01.2020 | ||
IT | 08.01.2020 | ||
LT | 08.01.2020 | ||
LV | 08.01.2020 | ||
MC | 08.01.2020 | ||
NL | 08.01.2020 | ||
PL | 08.01.2020 | ||
RO | 08.01.2020 | ||
RS | 08.01.2020 | ||
SE | 08.01.2020 | ||
SI | 08.01.2020 | ||
SK | 08.01.2020 | ||
SM | 08.01.2020 | ||
BG | 08.04.2020 | ||
NO | 08.04.2020 | ||
GR | 09.04.2020 | ||
IS | 08.05.2020 | ||
PT | 31.05.2020 | ||
IE | 21.07.2020 | ||
LU | 21.07.2020 | ||
BE | 31.07.2020 | ||
CH | 31.07.2020 | ||
LI | 31.07.2020 | ||
Précédent [2021/24] | CZ | 08.01.2020 | |
DK | 08.01.2020 | ||
EE | 08.01.2020 | ||
ES | 08.01.2020 | ||
FI | 08.01.2020 | ||
HR | 08.01.2020 | ||
IT | 08.01.2020 | ||
LT | 08.01.2020 | ||
LV | 08.01.2020 | ||
MC | 08.01.2020 | ||
NL | 08.01.2020 | ||
PL | 08.01.2020 | ||
RO | 08.01.2020 | ||
RS | 08.01.2020 | ||
SE | 08.01.2020 | ||
SI | 08.01.2020 | ||
SK | 08.01.2020 | ||
SM | 08.01.2020 | ||
BG | 08.04.2020 | ||
NO | 08.04.2020 | ||
GR | 09.04.2020 | ||
IS | 08.05.2020 | ||
PT | 31.05.2020 | ||
LU | 21.07.2020 | ||
BE | 31.07.2020 | ||
CH | 31.07.2020 | ||
LI | 31.07.2020 | ||
Précédent [2021/20] | CZ | 08.01.2020 | |
DK | 08.01.2020 | ||
EE | 08.01.2020 | ||
ES | 08.01.2020 | ||
FI | 08.01.2020 | ||
HR | 08.01.2020 | ||
IT | 08.01.2020 | ||
LT | 08.01.2020 | ||
LV | 08.01.2020 | ||
MC | 08.01.2020 | ||
NL | 08.01.2020 | ||
PL | 08.01.2020 | ||
RO | 08.01.2020 | ||
RS | 08.01.2020 | ||
SE | 08.01.2020 | ||
SI | 08.01.2020 | ||
SK | 08.01.2020 | ||
SM | 08.01.2020 | ||
BG | 08.04.2020 | ||
NO | 08.04.2020 | ||
GR | 09.04.2020 | ||
IS | 08.05.2020 | ||
PT | 31.05.2020 | ||
LU | 21.07.2020 | ||
CH | 31.07.2020 | ||
LI | 31.07.2020 | ||
Précédent [2021/13] | CZ | 08.01.2020 | |
DK | 08.01.2020 | ||
EE | 08.01.2020 | ||
ES | 08.01.2020 | ||
FI | 08.01.2020 | ||
HR | 08.01.2020 | ||
IT | 08.01.2020 | ||
LT | 08.01.2020 | ||
LV | 08.01.2020 | ||
MC | 08.01.2020 | ||
NL | 08.01.2020 | ||
PL | 08.01.2020 | ||
RO | 08.01.2020 | ||
RS | 08.01.2020 | ||
SE | 08.01.2020 | ||
SI | 08.01.2020 | ||
SK | 08.01.2020 | ||
SM | 08.01.2020 | ||
BG | 08.04.2020 | ||
NO | 08.04.2020 | ||
GR | 09.04.2020 | ||
IS | 08.05.2020 | ||
PT | 31.05.2020 | ||
Précédent [2021/10] | CZ | 08.01.2020 | |
DK | 08.01.2020 | ||
EE | 08.01.2020 | ||
ES | 08.01.2020 | ||
FI | 08.01.2020 | ||
HR | 08.01.2020 | ||
IT | 08.01.2020 | ||
LT | 08.01.2020 | ||
LV | 08.01.2020 | ||
NL | 08.01.2020 | ||
PL | 08.01.2020 | ||
RO | 08.01.2020 | ||
RS | 08.01.2020 | ||
SE | 08.01.2020 | ||
SI | 08.01.2020 | ||
SK | 08.01.2020 | ||
SM | 08.01.2020 | ||
BG | 08.04.2020 | ||
NO | 08.04.2020 | ||
GR | 09.04.2020 | ||
IS | 08.05.2020 | ||
PT | 31.05.2020 | ||
Précédent [2020/50] | CZ | 08.01.2020 | |
DK | 08.01.2020 | ||
EE | 08.01.2020 | ||
ES | 08.01.2020 | ||
FI | 08.01.2020 | ||
HR | 08.01.2020 | ||
LT | 08.01.2020 | ||
LV | 08.01.2020 | ||
NL | 08.01.2020 | ||
RO | 08.01.2020 | ||
RS | 08.01.2020 | ||
SE | 08.01.2020 | ||
SK | 08.01.2020 | ||
SM | 08.01.2020 | ||
BG | 08.04.2020 | ||
NO | 08.04.2020 | ||
GR | 09.04.2020 | ||
IS | 08.05.2020 | ||
PT | 31.05.2020 | ||
Précédent [2020/49] | CZ | 08.01.2020 | |
DK | 08.01.2020 | ||
ES | 08.01.2020 | ||
FI | 08.01.2020 | ||
HR | 08.01.2020 | ||
LT | 08.01.2020 | ||
LV | 08.01.2020 | ||
NL | 08.01.2020 | ||
RO | 08.01.2020 | ||
RS | 08.01.2020 | ||
SE | 08.01.2020 | ||
SK | 08.01.2020 | ||
SM | 08.01.2020 | ||
BG | 08.04.2020 | ||
NO | 08.04.2020 | ||
GR | 09.04.2020 | ||
IS | 08.05.2020 | ||
PT | 31.05.2020 | ||
Précédent [2020/48] | DK | 08.01.2020 | |
ES | 08.01.2020 | ||
FI | 08.01.2020 | ||
HR | 08.01.2020 | ||
LT | 08.01.2020 | ||
LV | 08.01.2020 | ||
NL | 08.01.2020 | ||
RO | 08.01.2020 | ||
RS | 08.01.2020 | ||
SE | 08.01.2020 | ||
SM | 08.01.2020 | ||
BG | 08.04.2020 | ||
NO | 08.04.2020 | ||
GR | 09.04.2020 | ||
IS | 08.05.2020 | ||
PT | 31.05.2020 | ||
Précédent [2020/47] | DK | 08.01.2020 | |
ES | 08.01.2020 | ||
FI | 08.01.2020 | ||
HR | 08.01.2020 | ||
LT | 08.01.2020 | ||
LV | 08.01.2020 | ||
NL | 08.01.2020 | ||
RS | 08.01.2020 | ||
SE | 08.01.2020 | ||
BG | 08.04.2020 | ||
NO | 08.04.2020 | ||
GR | 09.04.2020 | ||
IS | 08.05.2020 | ||
PT | 31.05.2020 | ||
Précédent [2020/40] | FI | 08.01.2020 | |
HR | 08.01.2020 | ||
LT | 08.01.2020 | ||
LV | 08.01.2020 | ||
NL | 08.01.2020 | ||
RS | 08.01.2020 | ||
SE | 08.01.2020 | ||
BG | 08.04.2020 | ||
NO | 08.04.2020 | ||
GR | 09.04.2020 | ||
IS | 08.05.2020 | ||
PT | 31.05.2020 | ||
Précédent [2020/39] | FI | 08.01.2020 | |
HR | 08.01.2020 | ||
LT | 08.01.2020 | ||
LV | 08.01.2020 | ||
NL | 08.01.2020 | ||
RS | 08.01.2020 | ||
SE | 08.01.2020 | ||
BG | 08.04.2020 | ||
NO | 08.04.2020 | ||
GR | 09.04.2020 | ||
PT | 31.05.2020 | ||
Précédent [2020/38] | FI | 08.01.2020 | |
HR | 08.01.2020 | ||
LT | 08.01.2020 | ||
LV | 08.01.2020 | ||
NL | 08.01.2020 | ||
RS | 08.01.2020 | ||
SE | 08.01.2020 | ||
NO | 08.04.2020 | ||
GR | 09.04.2020 | ||
PT | 31.05.2020 | ||
Précédent [2020/37] | FI | 08.01.2020 | |
HR | 08.01.2020 | ||
LT | 08.01.2020 | ||
LV | 08.01.2020 | ||
NL | 08.01.2020 | ||
RS | 08.01.2020 | ||
SE | 08.01.2020 | ||
NO | 08.04.2020 | ||
PT | 31.05.2020 | ||
Précédent [2020/35] | FI | 08.01.2020 | |
LT | 08.01.2020 | ||
NL | 08.01.2020 | ||
NO | 08.04.2020 | ||
Précédent [2020/33] | NL | 08.01.2020 | Cité dans | Recherche internationale | [XY]JP2006331655 (AISIN SEIKI, et al) [X] 1-3,9,10 * paragraphs [0002] , [0027] , [0072] * * figure 15 * [Y] 4-8; | [Y]US2010075187 (MUTA AOI [JP], et al) [Y] 4-8 * paragraphs [0171] - [0177]; figure 5 * | Examen | JP2006331655 | JP2008034251 |