EP3328571 - ENSEMBLE DE VÉRINS DE FORMATION ET PROCÉDÉ D'ASSEMBLAGE D'UN ENSEMBLE DE VÉRINS DE FORMATION [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2018/23] | DISPOSITIF D'ÉTANCHÉITÉ SANS LUBRIFICATION POUR UNE MACHINE DE RÉTREINTE | ||
[2018/51] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 10.04.2020 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 03.05.2019 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 13.12.2018 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 04.05.2018 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 03.02.2017 | Dernier événement Tooltip | 08.07.2022 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MK | publié le 10.08.2022 [2022/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Belvac Production Machinery, Inc. 237 Graves Mill Road Lynchburg, VA 24502 / US | [2018/23] | Inventeur(s) | 01 /
GEARHART, Brian, S. 220 Deerwood Drive Huddleston, Virginia 24104 / US | 02 /
BURNETTE, Stephen, C. 4609 Village Highway Lynchburg, Virginia 24504 / US | [2018/23] | Mandataire(s) | Studio Torta S.p.A. Via Viotti, 9 10121 Torino / IT | [2018/23] | Numéro de la demande, date de dépôt | 16741500.9 | 12.07.2016 | [2018/23] | WO2016US41868 | Numéro de priorité, date | US201562198915P | 30.07.2015 Format original publié: US 201562198915 P | [2018/23] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2017019291 | Date: | 02.02.2017 | Langue: | EN | [2017/05] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3328571 | Date: | 06.06.2018 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 02.02.2017, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2018/23] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3328571 | Date: | 05.06.2019 | Langue: | EN | [2019/23] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 02.02.2017 | Classification | IPC: | B21D45/06, B21D51/26 | [2018/23] | CPC: |
B21D45/065 (EP,KR,US);
B21D51/2638 (EP,KR,US);
B21D51/26 (EP,US);
B21D22/20 (US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2018/23] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | Titre | Allemand: | KOLBENANORDNUNG UND VERFAHREN ZUR MONTAGE EINER KOLBENANORDNUNG | [2018/51] | Anglais: | FORMING RAM ASSEMBLY AND METHOD OF ASSEMBLING A FORMING RAM ASSEMBLY | [2018/51] | Français: | ENSEMBLE DE VÉRINS DE FORMATION ET PROCÉDÉ D'ASSEMBLAGE D'UN ENSEMBLE DE VÉRINS DE FORMATION | [2018/51] |
Précédent [2018/23] | SCHMIERUNGSFREIE DICHTUNGSVORRICHTUNG FÜR EINHALSUNGSMASCHINEN | ||
Précédent [2018/23] | LUBRICATION-FREE SEALING DEVICE FOR NECKING MACHINERY | ||
Précédent [2018/23] | DISPOSITIF D'ÉTANCHÉITÉ SANS LUBRIFICATION POUR UNE MACHINE DE RÉTREINTE | Entrée dans la phase régionale | 26.02.2018 | Taxe nationale de base payée | 26.02.2018 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 26.02.2018 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 26.02.2018 | Requête en examen déposée [2018/23] | 26.02.2018 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 21.09.2018 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 14.12.2018 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 18.04.2019 | Taxe de délivrance payée | 18.04.2019 | Taxe publication/d‘impression payée | 18.04.2019 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 06.03.2020 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2020/20] | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.07.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 12.07.2016 | AL | 05.06.2019 | CY | 05.06.2019 | DK | 05.06.2019 | EE | 05.06.2019 | FI | 05.06.2019 | HR | 05.06.2019 | LT | 05.06.2019 | LV | 05.06.2019 | MC | 05.06.2019 | MK | 05.06.2019 | MT | 05.06.2019 | RO | 05.06.2019 | RS | 05.06.2019 | SE | 05.06.2019 | SI | 05.06.2019 | SK | 05.06.2019 | SM | 05.06.2019 | TR | 05.06.2019 | IE | 12.07.2019 | LU | 12.07.2019 | BE | 31.07.2019 | BG | 05.09.2019 | NO | 05.09.2019 | GR | 06.09.2019 | IS | 05.10.2019 | PT | 07.10.2019 | [2022/32] |
Précédent [2021/34] | HU | 12.07.2016 | |
AL | 05.06.2019 | ||
CY | 05.06.2019 | ||
DK | 05.06.2019 | ||
EE | 05.06.2019 | ||
FI | 05.06.2019 | ||
HR | 05.06.2019 | ||
LT | 05.06.2019 | ||
LV | 05.06.2019 | ||
MC | 05.06.2019 | ||
MT | 05.06.2019 | ||
RO | 05.06.2019 | ||
RS | 05.06.2019 | ||
SE | 05.06.2019 | ||
SI | 05.06.2019 | ||
SK | 05.06.2019 | ||
SM | 05.06.2019 | ||
TR | 05.06.2019 | ||
IE | 12.07.2019 | ||
LU | 12.07.2019 | ||
BE | 31.07.2019 | ||
BG | 05.09.2019 | ||
NO | 05.09.2019 | ||
GR | 06.09.2019 | ||
IS | 05.10.2019 | ||
PT | 07.10.2019 | ||
Précédent [2021/32] | HU | 12.07.2016 | |
AL | 05.06.2019 | ||
CY | 05.06.2019 | ||
DK | 05.06.2019 | ||
EE | 05.06.2019 | ||
FI | 05.06.2019 | ||
HR | 05.06.2019 | ||
LT | 05.06.2019 | ||
LV | 05.06.2019 | ||
MC | 05.06.2019 | ||
RO | 05.06.2019 | ||
RS | 05.06.2019 | ||
SE | 05.06.2019 | ||
SI | 05.06.2019 | ||
SK | 05.06.2019 | ||
SM | 05.06.2019 | ||
TR | 05.06.2019 | ||
IE | 12.07.2019 | ||
LU | 12.07.2019 | ||
BE | 31.07.2019 | ||
BG | 05.09.2019 | ||
NO | 05.09.2019 | ||
GR | 06.09.2019 | ||
IS | 05.10.2019 | ||
PT | 07.10.2019 | ||
Précédent [2021/26] | AL | 05.06.2019 | |
CY | 05.06.2019 | ||
DK | 05.06.2019 | ||
EE | 05.06.2019 | ||
FI | 05.06.2019 | ||
HR | 05.06.2019 | ||
LT | 05.06.2019 | ||
LV | 05.06.2019 | ||
MC | 05.06.2019 | ||
RO | 05.06.2019 | ||
RS | 05.06.2019 | ||
SE | 05.06.2019 | ||
SI | 05.06.2019 | ||
SK | 05.06.2019 | ||
SM | 05.06.2019 | ||
TR | 05.06.2019 | ||
IE | 12.07.2019 | ||
LU | 12.07.2019 | ||
BE | 31.07.2019 | ||
BG | 05.09.2019 | ||
NO | 05.09.2019 | ||
GR | 06.09.2019 | ||
IS | 05.10.2019 | ||
PT | 07.10.2019 | ||
Précédent [2020/36] | AL | 05.06.2019 | |
DK | 05.06.2019 | ||
EE | 05.06.2019 | ||
FI | 05.06.2019 | ||
HR | 05.06.2019 | ||
LT | 05.06.2019 | ||
LV | 05.06.2019 | ||
MC | 05.06.2019 | ||
RO | 05.06.2019 | ||
RS | 05.06.2019 | ||
SE | 05.06.2019 | ||
SI | 05.06.2019 | ||
SK | 05.06.2019 | ||
SM | 05.06.2019 | ||
TR | 05.06.2019 | ||
IE | 12.07.2019 | ||
LU | 12.07.2019 | ||
BE | 31.07.2019 | ||
BG | 05.09.2019 | ||
NO | 05.09.2019 | ||
GR | 06.09.2019 | ||
IS | 05.10.2019 | ||
PT | 07.10.2019 | ||
Précédent [2020/26] | AL | 05.06.2019 | |
DK | 05.06.2019 | ||
EE | 05.06.2019 | ||
FI | 05.06.2019 | ||
HR | 05.06.2019 | ||
LT | 05.06.2019 | ||
LV | 05.06.2019 | ||
MC | 05.06.2019 | ||
RO | 05.06.2019 | ||
RS | 05.06.2019 | ||
SE | 05.06.2019 | ||
SI | 05.06.2019 | ||
SK | 05.06.2019 | ||
SM | 05.06.2019 | ||
TR | 05.06.2019 | ||
LU | 12.07.2019 | ||
BE | 31.07.2019 | ||
BG | 05.09.2019 | ||
NO | 05.09.2019 | ||
GR | 06.09.2019 | ||
IS | 05.10.2019 | ||
PT | 07.10.2019 | ||
Précédent [2020/22] | AL | 05.06.2019 | |
DK | 05.06.2019 | ||
EE | 05.06.2019 | ||
FI | 05.06.2019 | ||
HR | 05.06.2019 | ||
LT | 05.06.2019 | ||
LV | 05.06.2019 | ||
MC | 05.06.2019 | ||
RO | 05.06.2019 | ||
RS | 05.06.2019 | ||
SE | 05.06.2019 | ||
SK | 05.06.2019 | ||
SM | 05.06.2019 | ||
TR | 05.06.2019 | ||
BG | 05.09.2019 | ||
NO | 05.09.2019 | ||
GR | 06.09.2019 | ||
IS | 05.10.2019 | ||
PT | 07.10.2019 | ||
Précédent [2020/17] | AL | 05.06.2019 | |
EE | 05.06.2019 | ||
FI | 05.06.2019 | ||
HR | 05.06.2019 | ||
LT | 05.06.2019 | ||
LV | 05.06.2019 | ||
MC | 05.06.2019 | ||
RO | 05.06.2019 | ||
RS | 05.06.2019 | ||
SE | 05.06.2019 | ||
SK | 05.06.2019 | ||
SM | 05.06.2019 | ||
TR | 05.06.2019 | ||
BG | 05.09.2019 | ||
NO | 05.09.2019 | ||
GR | 06.09.2019 | ||
IS | 05.10.2019 | ||
PT | 07.10.2019 | ||
Précédent [2020/13] | AL | 05.06.2019 | |
EE | 05.06.2019 | ||
FI | 05.06.2019 | ||
HR | 05.06.2019 | ||
LT | 05.06.2019 | ||
LV | 05.06.2019 | ||
RO | 05.06.2019 | ||
RS | 05.06.2019 | ||
SE | 05.06.2019 | ||
SK | 05.06.2019 | ||
SM | 05.06.2019 | ||
BG | 05.09.2019 | ||
NO | 05.09.2019 | ||
GR | 06.09.2019 | ||
IS | 05.10.2019 | ||
PT | 07.10.2019 | ||
Précédent [2020/12] | AL | 05.06.2019 | |
EE | 05.06.2019 | ||
FI | 05.06.2019 | ||
HR | 05.06.2019 | ||
LT | 05.06.2019 | ||
LV | 05.06.2019 | ||
RO | 05.06.2019 | ||
RS | 05.06.2019 | ||
SE | 05.06.2019 | ||
SK | 05.06.2019 | ||
BG | 05.09.2019 | ||
NO | 05.09.2019 | ||
GR | 06.09.2019 | ||
IS | 05.10.2019 | ||
PT | 07.10.2019 | ||
Précédent [2020/11] | AL | 05.06.2019 | |
EE | 05.06.2019 | ||
FI | 05.06.2019 | ||
HR | 05.06.2019 | ||
LT | 05.06.2019 | ||
LV | 05.06.2019 | ||
RO | 05.06.2019 | ||
RS | 05.06.2019 | ||
SE | 05.06.2019 | ||
SK | 05.06.2019 | ||
BG | 05.09.2019 | ||
NO | 05.09.2019 | ||
GR | 06.09.2019 | ||
PT | 07.10.2019 | ||
Précédent [2020/10] | AL | 05.06.2019 | |
FI | 05.06.2019 | ||
HR | 05.06.2019 | ||
LT | 05.06.2019 | ||
LV | 05.06.2019 | ||
RO | 05.06.2019 | ||
RS | 05.06.2019 | ||
SE | 05.06.2019 | ||
BG | 05.09.2019 | ||
NO | 05.09.2019 | ||
GR | 06.09.2019 | ||
PT | 07.10.2019 | ||
Précédent [2019/51] | AL | 05.06.2019 | |
FI | 05.06.2019 | ||
HR | 05.06.2019 | ||
LT | 05.06.2019 | ||
LV | 05.06.2019 | ||
RS | 05.06.2019 | ||
SE | 05.06.2019 | ||
BG | 05.09.2019 | ||
NO | 05.09.2019 | ||
GR | 06.09.2019 | ||
Précédent [2019/50] | AL | 05.06.2019 | |
FI | 05.06.2019 | ||
HR | 05.06.2019 | ||
LT | 05.06.2019 | ||
LV | 05.06.2019 | ||
RS | 05.06.2019 | ||
SE | 05.06.2019 | ||
NO | 05.09.2019 | ||
GR | 06.09.2019 | ||
Précédent [2019/49] | AL | 05.06.2019 | |
FI | 05.06.2019 | ||
HR | 05.06.2019 | ||
LT | 05.06.2019 | ||
SE | 05.06.2019 | ||
NO | 05.09.2019 | ||
Précédent [2019/48] | FI | 05.06.2019 | |
LT | 05.06.2019 | ||
SE | 05.06.2019 | ||
NO | 05.09.2019 | ||
Précédent [2019/47] | FI | 05.06.2019 | |
LT | 05.06.2019 | ||
NO | 05.09.2019 | Cité dans | Recherche internationale | [A]US4280353 (MURPHY KELLY J) [A] 1-20* abstract *; | [A]GB2179284 (NAT CAN CORP) [A] 1-20 * abstract *; | [A]US2005252264 (SHUEY DENNIS [US], et al) [A] 1-20 * abstract *; | [A]WO2013070199 (BELVAC PRODUCTION MACHINERY INC [US], et al) [A] 1-20 * abstract * |