EP3344843 - DISPOSITIF DE PROTECTION DE DOIGT POUR UNE PORTE BATTANTE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2018/28] | DISPOSITIF DE PROTECTION DES DOIGTS POUR UNE PORTE BATTANTE | ||
[2019/45] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 26.02.2021 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 20.03.2020 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 10.11.2019 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 08.06.2018 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 11.03.2017 | Dernier événement Tooltip | 08.07.2022 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MK | publié le 10.08.2022 [2022/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés ASSA ABLOY (Schweiz) AG Untere Schwandenstrasse 22 8805 Richterswil / CH | [2020/30] |
Précédent [2018/28] | Pour tous les Etats désignés Planet GDZ AG Neustadtstrasse 2 8317 Tagelswangen / CH | Inventeur(s) | 01 /
DINTHEER, Andreas Alpenstrasse 25 8308 Illnau / CH | 02 /
BRÄNDLE, Andreas Mitteldorfstrasse 16 8442 Hettlingen / CH | [2018/28] | Mandataire(s) | Clerc, Natalia Isler & Pedrazzini AG Giesshübelstrasse 45 Postfach 1772 8027 Zürich / CH | [2018/28] | Numéro de la demande, date de dépôt | 16744727.5 | 26.07.2016 | [2018/28] | WO2016EP67768 | Numéro de priorité, date | EP20150183129 | 31.08.2015 Format original publié: EP 15183129 | [2018/28] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2017036679 | Date: | 09.03.2017 | Langue: | DE | [2017/10] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3344843 | Date: | 11.07.2018 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 09.03.2017, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2018/28] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3344843 | Date: | 22.04.2020 | Langue: | DE | [2020/17] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 09.03.2017 | Classification | IPC: | E06B7/36 | [2019/45] | CPC: |
E06B7/367 (EP,US);
E06B9/367 (KR);
E05Y2800/41 (US)
|
Précédent IPC [2018/28] | E06B9/36 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2018/28] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | Titre | Allemand: | FINGERSCHUTZVORRICHTUNG FÜR EINE FLÜGELTÜR | [2018/28] | Anglais: | FINGER GUARD FOR A WINGED DOOR | [2019/45] | Français: | DISPOSITIF DE PROTECTION DE DOIGT POUR UNE PORTE BATTANTE | [2019/45] |
Précédent [2018/28] | FINGER PROTECTION DEVICE FOR A LEAF DOOR | ||
Précédent [2018/28] | DISPOSITIF DE PROTECTION DES DOIGTS POUR UNE PORTE BATTANTE | Entrée dans la phase régionale | 18.01.2018 | Taxe nationale de base payée | 18.01.2018 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 18.01.2018 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 18.01.2018 | Requête en examen déposée [2018/28] | 18.01.2018 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 08.10.2018 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 11.11.2019 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 10.03.2020 | Taxe de délivrance payée | 10.03.2020 | Taxe publication/d‘impression payée | 10.03.2020 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 25.01.2021 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2021/13] | Taxes payées | Taxe annuelle | 11.07.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 12.07.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 26.07.2016 | AL | 22.04.2020 | CY | 22.04.2020 | CZ | 22.04.2020 | DK | 22.04.2020 | EE | 22.04.2020 | ES | 22.04.2020 | FI | 22.04.2020 | HR | 22.04.2020 | LT | 22.04.2020 | LV | 22.04.2020 | MC | 22.04.2020 | MK | 22.04.2020 | MT | 22.04.2020 | PL | 22.04.2020 | RO | 22.04.2020 | RS | 22.04.2020 | SE | 22.04.2020 | SI | 22.04.2020 | SK | 22.04.2020 | SM | 22.04.2020 | TR | 22.04.2020 | BG | 22.07.2020 | NO | 22.07.2020 | GR | 23.07.2020 | IE | 26.07.2020 | LU | 26.07.2020 | BE | 31.07.2020 | FR | 31.07.2020 | IS | 22.08.2020 | PT | 24.08.2020 | [2022/32] |
Précédent [2022/27] | HU | 26.07.2016 | |
AL | 22.04.2020 | ||
CY | 22.04.2020 | ||
CZ | 22.04.2020 | ||
DK | 22.04.2020 | ||
EE | 22.04.2020 | ||
ES | 22.04.2020 | ||
FI | 22.04.2020 | ||
HR | 22.04.2020 | ||
LT | 22.04.2020 | ||
LV | 22.04.2020 | ||
MC | 22.04.2020 | ||
MT | 22.04.2020 | ||
PL | 22.04.2020 | ||
RO | 22.04.2020 | ||
RS | 22.04.2020 | ||
SE | 22.04.2020 | ||
SI | 22.04.2020 | ||
SK | 22.04.2020 | ||
SM | 22.04.2020 | ||
TR | 22.04.2020 | ||
BG | 22.07.2020 | ||
NO | 22.07.2020 | ||
GR | 23.07.2020 | ||
IE | 26.07.2020 | ||
LU | 26.07.2020 | ||
BE | 31.07.2020 | ||
FR | 31.07.2020 | ||
IS | 22.08.2020 | ||
PT | 24.08.2020 | ||
Précédent [2021/37] | AL | 22.04.2020 | |
CZ | 22.04.2020 | ||
DK | 22.04.2020 | ||
EE | 22.04.2020 | ||
ES | 22.04.2020 | ||
FI | 22.04.2020 | ||
HR | 22.04.2020 | ||
LT | 22.04.2020 | ||
LV | 22.04.2020 | ||
MC | 22.04.2020 | ||
PL | 22.04.2020 | ||
RO | 22.04.2020 | ||
RS | 22.04.2020 | ||
SE | 22.04.2020 | ||
SI | 22.04.2020 | ||
SK | 22.04.2020 | ||
SM | 22.04.2020 | ||
BG | 22.07.2020 | ||
NO | 22.07.2020 | ||
GR | 23.07.2020 | ||
IE | 26.07.2020 | ||
LU | 26.07.2020 | ||
BE | 31.07.2020 | ||
FR | 31.07.2020 | ||
IS | 22.08.2020 | ||
PT | 24.08.2020 | ||
Précédent [2021/23] | AL | 22.04.2020 | |
CZ | 22.04.2020 | ||
DK | 22.04.2020 | ||
EE | 22.04.2020 | ||
ES | 22.04.2020 | ||
FI | 22.04.2020 | ||
HR | 22.04.2020 | ||
LT | 22.04.2020 | ||
LV | 22.04.2020 | ||
MC | 22.04.2020 | ||
PL | 22.04.2020 | ||
RO | 22.04.2020 | ||
RS | 22.04.2020 | ||
SE | 22.04.2020 | ||
SI | 22.04.2020 | ||
SK | 22.04.2020 | ||
SM | 22.04.2020 | ||
BG | 22.07.2020 | ||
NO | 22.07.2020 | ||
GR | 23.07.2020 | ||
LU | 26.07.2020 | ||
BE | 31.07.2020 | ||
FR | 31.07.2020 | ||
IS | 22.08.2020 | ||
PT | 24.08.2020 | ||
Précédent [2021/20] | AL | 22.04.2020 | |
CZ | 22.04.2020 | ||
DK | 22.04.2020 | ||
EE | 22.04.2020 | ||
ES | 22.04.2020 | ||
FI | 22.04.2020 | ||
HR | 22.04.2020 | ||
LT | 22.04.2020 | ||
LV | 22.04.2020 | ||
MC | 22.04.2020 | ||
PL | 22.04.2020 | ||
RO | 22.04.2020 | ||
RS | 22.04.2020 | ||
SE | 22.04.2020 | ||
SK | 22.04.2020 | ||
SM | 22.04.2020 | ||
BG | 22.07.2020 | ||
NO | 22.07.2020 | ||
GR | 23.07.2020 | ||
LU | 26.07.2020 | ||
IS | 22.08.2020 | ||
PT | 24.08.2020 | ||
Précédent [2021/13] | AL | 22.04.2020 | |
CZ | 22.04.2020 | ||
DK | 22.04.2020 | ||
EE | 22.04.2020 | ||
ES | 22.04.2020 | ||
FI | 22.04.2020 | ||
HR | 22.04.2020 | ||
LT | 22.04.2020 | ||
LV | 22.04.2020 | ||
MC | 22.04.2020 | ||
PL | 22.04.2020 | ||
RO | 22.04.2020 | ||
RS | 22.04.2020 | ||
SE | 22.04.2020 | ||
SK | 22.04.2020 | ||
SM | 22.04.2020 | ||
BG | 22.07.2020 | ||
NO | 22.07.2020 | ||
GR | 23.07.2020 | ||
IS | 22.08.2020 | ||
PT | 24.08.2020 | ||
Précédent [2021/10] | AL | 22.04.2020 | |
CZ | 22.04.2020 | ||
DK | 22.04.2020 | ||
EE | 22.04.2020 | ||
ES | 22.04.2020 | ||
FI | 22.04.2020 | ||
HR | 22.04.2020 | ||
LT | 22.04.2020 | ||
LV | 22.04.2020 | ||
PL | 22.04.2020 | ||
RO | 22.04.2020 | ||
RS | 22.04.2020 | ||
SE | 22.04.2020 | ||
SK | 22.04.2020 | ||
SM | 22.04.2020 | ||
BG | 22.07.2020 | ||
NO | 22.07.2020 | ||
GR | 23.07.2020 | ||
IS | 22.08.2020 | ||
PT | 24.08.2020 | ||
Précédent [2021/09] | AL | 22.04.2020 | |
CZ | 22.04.2020 | ||
DK | 22.04.2020 | ||
EE | 22.04.2020 | ||
ES | 22.04.2020 | ||
FI | 22.04.2020 | ||
HR | 22.04.2020 | ||
LT | 22.04.2020 | ||
LV | 22.04.2020 | ||
RO | 22.04.2020 | ||
RS | 22.04.2020 | ||
SE | 22.04.2020 | ||
SM | 22.04.2020 | ||
BG | 22.07.2020 | ||
NO | 22.07.2020 | ||
GR | 23.07.2020 | ||
IS | 22.08.2020 | ||
PT | 24.08.2020 | ||
Précédent [2021/08] | AL | 22.04.2020 | |
DK | 22.04.2020 | ||
ES | 22.04.2020 | ||
FI | 22.04.2020 | ||
HR | 22.04.2020 | ||
LT | 22.04.2020 | ||
LV | 22.04.2020 | ||
RO | 22.04.2020 | ||
RS | 22.04.2020 | ||
SE | 22.04.2020 | ||
SM | 22.04.2020 | ||
BG | 22.07.2020 | ||
NO | 22.07.2020 | ||
GR | 23.07.2020 | ||
IS | 22.08.2020 | ||
PT | 24.08.2020 | ||
Précédent [2021/04] | AL | 22.04.2020 | |
FI | 22.04.2020 | ||
HR | 22.04.2020 | ||
LT | 22.04.2020 | ||
LV | 22.04.2020 | ||
RS | 22.04.2020 | ||
SE | 22.04.2020 | ||
BG | 22.07.2020 | ||
NO | 22.07.2020 | ||
GR | 23.07.2020 | ||
IS | 22.08.2020 | ||
PT | 24.08.2020 | ||
Précédent [2021/01] | FI | 22.04.2020 | |
HR | 22.04.2020 | ||
LT | 22.04.2020 | ||
LV | 22.04.2020 | ||
RS | 22.04.2020 | ||
SE | 22.04.2020 | ||
BG | 22.07.2020 | ||
NO | 22.07.2020 | ||
GR | 23.07.2020 | ||
IS | 22.08.2020 | ||
PT | 24.08.2020 | ||
Précédent [2020/51] | FI | 22.04.2020 | |
HR | 22.04.2020 | ||
LT | 22.04.2020 | ||
LV | 22.04.2020 | ||
RS | 22.04.2020 | ||
SE | 22.04.2020 | ||
NO | 22.07.2020 | ||
GR | 23.07.2020 | ||
IS | 22.08.2020 | ||
PT | 24.08.2020 | ||
Précédent [2020/50] | FI | 22.04.2020 | |
HR | 22.04.2020 | ||
LT | 22.04.2020 | ||
LV | 22.04.2020 | ||
SE | 22.04.2020 | ||
NO | 22.07.2020 | ||
GR | 23.07.2020 | ||
IS | 22.08.2020 | ||
PT | 24.08.2020 | ||
Précédent [2020/48] | FI | 22.04.2020 | |
LT | 22.04.2020 | ||
SE | 22.04.2020 | ||
NO | 22.07.2020 | ||
IS | 22.08.2020 | ||
PT | 24.08.2020 | ||
Précédent [2020/47] | LT | 22.04.2020 | |
NO | 22.07.2020 | ||
IS | 22.08.2020 | ||
Précédent [2020/46] | IS | 22.08.2020 | Cité dans | Recherche internationale | [A]NL8401100 (BERNARDUS PETRUS MARIA KETELAA) [A] 1-15* abstract *; | [AD]DE3716654 (ATHMER FA F [DE]) [AD] 1-15 * abstract *; | [A]GB2268562 (HARRISON CHRISTOPHER JOHN [GB], et al) [A] 1-15 * abstract *; | [XDAI]DE202008016094U (ATHMER OHG F [DE]) [XD] 1-7,9-13 * paragraph [0027] - paragraph [0037]; figures 1, 2, 4; claims 1, 7-9 * [A] 8 [I] 14,15 |