EP3331394 - EMPEIGNE POUR ARTICLE CHAUSSANT, À CONFIGURATION AUXÉTIQUE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 14.08.2020 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 06.09.2019 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 23.04.2019 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 11.05.2018 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 11.02.2017 | Dernier événement Tooltip | 08.07.2022 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MK | publié le 10.08.2022 [2022/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Nike Innovate C.V. Dutch Partnership One Bowerman Drive Beaverton, OR 97005-6453 / US | [2018/24] | Inventeur(s) | 01 /
FARRIS, Bryan N. c/o Nike, Inc. One Bowerman Drive Beaverton, OR 97005-6453 / US | 02 /
GHEORGHIAN, Petre c/o Nike, Inc. One Bowerman Drive Beaverton, OR 97005-6453 / US | [2018/24] | Mandataire(s) | Müller-Boré & Partner Patentanwälte PartG mbB Friedenheimer Brücke 21 80639 München / DE | [2018/24] | Numéro de la demande, date de dépôt | 16745007.1 | 18.07.2016 | [2018/24] | WO2016US42752 | Numéro de priorité, date | US201514817501 | 04.08.2015 Format original publié: US201514817501 | [2018/24] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2017023524 | Date: | 09.02.2017 | Langue: | EN | [2017/06] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3331394 | Date: | 13.06.2018 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 09.02.2017, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2018/24] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3331394 | Date: | 09.10.2019 | Langue: | EN | [2019/41] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 09.02.2017 | Classification | IPC: | A43B23/02 | [2018/24] | CPC: |
A43B23/0205 (EP,US);
A43B23/027 (US);
A43B23/0245 (EP,US);
A43B23/026 (US);
A43B23/0265 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2018/24] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | Titre | Allemand: | SCHUHOBERTEIL FÜR SCHUHWERK MIT AUXETISCHER KONFIGURATION | [2018/24] | Anglais: | UPPER FOR AN ARTICLE OF FOOTWEAR WITH AUXETIC CONFIGURATION | [2018/24] | Français: | EMPEIGNE POUR ARTICLE CHAUSSANT, À CONFIGURATION AUXÉTIQUE | [2018/24] | Entrée dans la phase régionale | 22.02.2018 | Taxe nationale de base payée | 22.02.2018 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 22.02.2018 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 16.02.2018 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 22.02.2018 | Requête en examen déposée [2018/24] | 23.08.2018 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 24.04.2019 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 28.08.2019 | Taxe de délivrance payée | 28.08.2019 | Taxe publication/d‘impression payée | 29.08.2019 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | EP19201738.2 / EP3677139 | Opposition(s) | 10.07.2020 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2020/38] | Taxes payées | Taxe annuelle | 11.07.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 15.07.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 18.07.2016 | AL | 09.10.2019 | AT | 09.10.2019 | CY | 09.10.2019 | CZ | 09.10.2019 | DK | 09.10.2019 | EE | 09.10.2019 | ES | 09.10.2019 | FI | 09.10.2019 | HR | 09.10.2019 | IT | 09.10.2019 | LT | 09.10.2019 | LV | 09.10.2019 | MC | 09.10.2019 | MK | 09.10.2019 | MT | 09.10.2019 | NL | 09.10.2019 | PL | 09.10.2019 | RO | 09.10.2019 | RS | 09.10.2019 | SE | 09.10.2019 | SI | 09.10.2019 | SK | 09.10.2019 | SM | 09.10.2019 | TR | 09.10.2019 | BG | 09.01.2020 | NO | 09.01.2020 | GR | 10.01.2020 | IS | 09.02.2020 | PT | 10.02.2020 | [2022/32] |
Précédent [2022/27] | HU | 18.07.2016 | |
AL | 09.10.2019 | ||
AT | 09.10.2019 | ||
CY | 09.10.2019 | ||
CZ | 09.10.2019 | ||
DK | 09.10.2019 | ||
EE | 09.10.2019 | ||
ES | 09.10.2019 | ||
FI | 09.10.2019 | ||
HR | 09.10.2019 | ||
IT | 09.10.2019 | ||
LT | 09.10.2019 | ||
LV | 09.10.2019 | ||
MC | 09.10.2019 | ||
MT | 09.10.2019 | ||
NL | 09.10.2019 | ||
PL | 09.10.2019 | ||
RO | 09.10.2019 | ||
RS | 09.10.2019 | ||
SE | 09.10.2019 | ||
SI | 09.10.2019 | ||
SK | 09.10.2019 | ||
SM | 09.10.2019 | ||
TR | 09.10.2019 | ||
BG | 09.01.2020 | ||
NO | 09.01.2020 | ||
GR | 10.01.2020 | ||
IS | 09.02.2020 | ||
PT | 10.02.2020 | ||
Précédent [2021/15] | AL | 09.10.2019 | |
AT | 09.10.2019 | ||
CZ | 09.10.2019 | ||
DK | 09.10.2019 | ||
EE | 09.10.2019 | ||
ES | 09.10.2019 | ||
FI | 09.10.2019 | ||
HR | 09.10.2019 | ||
IT | 09.10.2019 | ||
LT | 09.10.2019 | ||
LV | 09.10.2019 | ||
MC | 09.10.2019 | ||
NL | 09.10.2019 | ||
PL | 09.10.2019 | ||
RO | 09.10.2019 | ||
RS | 09.10.2019 | ||
SE | 09.10.2019 | ||
SI | 09.10.2019 | ||
SK | 09.10.2019 | ||
SM | 09.10.2019 | ||
BG | 09.01.2020 | ||
NO | 09.01.2020 | ||
GR | 10.01.2020 | ||
IS | 09.02.2020 | ||
PT | 10.02.2020 | ||
Précédent [2020/51] | AL | 09.10.2019 | |
AT | 09.10.2019 | ||
CZ | 09.10.2019 | ||
DK | 09.10.2019 | ||
EE | 09.10.2019 | ||
ES | 09.10.2019 | ||
FI | 09.10.2019 | ||
HR | 09.10.2019 | ||
IT | 09.10.2019 | ||
LT | 09.10.2019 | ||
LV | 09.10.2019 | ||
NL | 09.10.2019 | ||
PL | 09.10.2019 | ||
RO | 09.10.2019 | ||
RS | 09.10.2019 | ||
SE | 09.10.2019 | ||
SI | 09.10.2019 | ||
SK | 09.10.2019 | ||
SM | 09.10.2019 | ||
BG | 09.01.2020 | ||
NO | 09.01.2020 | ||
GR | 10.01.2020 | ||
IS | 09.02.2020 | ||
PT | 10.02.2020 | ||
Précédent [2020/38] | AL | 09.10.2019 | |
AT | 09.10.2019 | ||
CZ | 09.10.2019 | ||
DK | 09.10.2019 | ||
EE | 09.10.2019 | ||
ES | 09.10.2019 | ||
FI | 09.10.2019 | ||
HR | 09.10.2019 | ||
IT | 09.10.2019 | ||
LT | 09.10.2019 | ||
LV | 09.10.2019 | ||
NL | 09.10.2019 | ||
PL | 09.10.2019 | ||
RO | 09.10.2019 | ||
RS | 09.10.2019 | ||
SE | 09.10.2019 | ||
SK | 09.10.2019 | ||
SM | 09.10.2019 | ||
BG | 09.01.2020 | ||
NO | 09.01.2020 | ||
GR | 10.01.2020 | ||
IS | 09.02.2020 | ||
PT | 10.02.2020 | ||
Précédent [2020/37] | AL | 09.10.2019 | |
AT | 09.10.2019 | ||
CZ | 09.10.2019 | ||
DK | 09.10.2019 | ||
EE | 09.10.2019 | ||
ES | 09.10.2019 | ||
FI | 09.10.2019 | ||
HR | 09.10.2019 | ||
LT | 09.10.2019 | ||
LV | 09.10.2019 | ||
NL | 09.10.2019 | ||
PL | 09.10.2019 | ||
RO | 09.10.2019 | ||
RS | 09.10.2019 | ||
SE | 09.10.2019 | ||
SK | 09.10.2019 | ||
SM | 09.10.2019 | ||
BG | 09.01.2020 | ||
NO | 09.01.2020 | ||
GR | 10.01.2020 | ||
IS | 09.02.2020 | ||
PT | 10.02.2020 | ||
Précédent [2020/36] | AL | 09.10.2019 | |
AT | 09.10.2019 | ||
CZ | 09.10.2019 | ||
DK | 09.10.2019 | ||
EE | 09.10.2019 | ||
ES | 09.10.2019 | ||
FI | 09.10.2019 | ||
HR | 09.10.2019 | ||
LT | 09.10.2019 | ||
LV | 09.10.2019 | ||
NL | 09.10.2019 | ||
PL | 09.10.2019 | ||
RO | 09.10.2019 | ||
RS | 09.10.2019 | ||
SE | 09.10.2019 | ||
BG | 09.01.2020 | ||
NO | 09.01.2020 | ||
GR | 10.01.2020 | ||
IS | 09.02.2020 | ||
PT | 10.02.2020 | ||
Précédent [2020/35] | AL | 09.10.2019 | |
AT | 09.10.2019 | ||
CZ | 09.10.2019 | ||
ES | 09.10.2019 | ||
FI | 09.10.2019 | ||
HR | 09.10.2019 | ||
LT | 09.10.2019 | ||
LV | 09.10.2019 | ||
NL | 09.10.2019 | ||
PL | 09.10.2019 | ||
RO | 09.10.2019 | ||
RS | 09.10.2019 | ||
SE | 09.10.2019 | ||
BG | 09.01.2020 | ||
NO | 09.01.2020 | ||
GR | 10.01.2020 | ||
PT | 10.02.2020 | ||
IS | 24.02.2020 | ||
Précédent [2020/32] | AL | 09.10.2019 | |
AT | 09.10.2019 | ||
ES | 09.10.2019 | ||
FI | 09.10.2019 | ||
HR | 09.10.2019 | ||
LT | 09.10.2019 | ||
LV | 09.10.2019 | ||
NL | 09.10.2019 | ||
PL | 09.10.2019 | ||
RS | 09.10.2019 | ||
SE | 09.10.2019 | ||
BG | 09.01.2020 | ||
NO | 09.01.2020 | ||
GR | 10.01.2020 | ||
PT | 10.02.2020 | ||
IS | 24.02.2020 | ||
Précédent [2020/25] | AT | 09.10.2019 | |
ES | 09.10.2019 | ||
FI | 09.10.2019 | ||
HR | 09.10.2019 | ||
LT | 09.10.2019 | ||
LV | 09.10.2019 | ||
NL | 09.10.2019 | ||
PL | 09.10.2019 | ||
RS | 09.10.2019 | ||
SE | 09.10.2019 | ||
BG | 09.01.2020 | ||
NO | 09.01.2020 | ||
GR | 10.01.2020 | ||
PT | 10.02.2020 | ||
IS | 24.02.2020 | ||
Précédent [2020/24] | AT | 09.10.2019 | |
ES | 09.10.2019 | ||
FI | 09.10.2019 | ||
LT | 09.10.2019 | ||
LV | 09.10.2019 | ||
NL | 09.10.2019 | ||
PL | 09.10.2019 | ||
SE | 09.10.2019 | ||
BG | 09.01.2020 | ||
NO | 09.01.2020 | ||
GR | 10.01.2020 | ||
PT | 10.02.2020 | ||
IS | 24.02.2020 | ||
Précédent [2020/23] | AT | 09.10.2019 | |
ES | 09.10.2019 | ||
FI | 09.10.2019 | ||
LT | 09.10.2019 | ||
LV | 09.10.2019 | ||
NL | 09.10.2019 | ||
PL | 09.10.2019 | ||
SE | 09.10.2019 | ||
BG | 09.01.2020 | ||
NO | 09.01.2020 | ||
GR | 10.01.2020 | ||
PT | 10.02.2020 | ||
Précédent [2020/22] | FI | 09.10.2019 | |
LT | 09.10.2019 | ||
NL | 09.10.2019 | ||
SE | 09.10.2019 | ||
BG | 09.01.2020 | ||
NO | 09.01.2020 | ||
PT | 10.02.2020 | ||
Précédent [2020/21] | NL | 09.10.2019 | |
NO | 09.01.2020 | ||
Précédent [2020/20] | NL | 09.10.2019 | Cité dans | Recherche internationale | [A]US2008011021 (STARBUCK MICHAEL [GB], et al) [A] 1 * the whole document *; | [A]WO2010125397 (GLOBAL COMPOSITES GROUP [GB], et al) [A] 1-12* the whole document *; | [A]US2014101816 (TORONJO ALAN [US]) [A] 1-12 * the whole document *; | [A]WO2015019451 (ASICS CORP [JP]) [A] 1-12 * the whole document * |