EP3328478 - SYSTÈME DE PONCTION [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 01.12.2023 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 23.12.2022 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 12.10.2022 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 22.01.2020 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 04.05.2018 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 03.02.2017 | Dernier événement Tooltip | 12.07.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): IE | publié le 14.08.2024 [2024/33] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Ebnet Medical GmbH August-Bebel-Straße 26 19055 Schwerin / DE | Pour tous les Etats désignés Mölgen, Roland Harnischstraße 9 30163 Hannover / DE | Pour tous les Etats désignés Raymondos, Konstantinos Groß-Buchholzer Kirchweg 23 30655 Hannover / DE | [2023/04] |
Précédent [2021/15] | Pour tous les Etats désignés Ebnet Medical GmbH August-Bebel-Straße 26 19055 Schwerin / DE | ||
Pour tous les Etats désignés Mölgen, Roland Harnischstraße 9 30163 Hannover / DE | |||
Pour tous les Etats désignés Raymondos, Konstantinos Gross Bucholzer Kirchweg 23 30655 Hannover / DE | |||
Précédent [2018/23] | Pour tous les Etats désignés Ebnet, Jens Lenhartzstraße 33 20249 Hamburg / DE | ||
Pour tous les Etats désignés Mölgen, Roland Harnischstraße 9 30163 Hannover / DE | |||
Pour tous les Etats désignés Raymondos, Konstantinos Gross Bucholzer Kirchweg 23 30655 Hannover / DE | Inventeur(s) | 01 /
Ebnet, Jens August-Bebel-Straße 26 19055 Schwerin / DE | 02 /
Mölgen, Roland Harnischstraße 9 30163 Hannover / DE | 03 /
Raymondos, Konstantinos Gross Bucholzer Kirchweg 23 30655 Hannover / DE | [2021/19] |
Précédent [2021/15] | 01 /
Ebnet, Jens Lenhartzstraße 33 20249 Hamburg / DE | ||
02 /
Mölgen, Roland Harnischstraße 9 30163 Hannover / DE | |||
03 /
Raymondos, Konstantinos Gross Bucholzer Kirchweg 23 30655 Hannover / DE | |||
Précédent [2018/23] | 01 /
voir demandeur ... | Mandataire(s) | Kröncke, Rolf, et al Meissner Bolte Patentanwälte Rechtsanwälte Partnerschaft mbB Plathnerstraße 3A 30175 Hannover / DE | [N/P] |
Précédent [2018/23] | Gramm, Lins & Partner Patent- und Rechtsanwälte PartGmbB Freundallee 13a 30173 Hannover / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 16748085.4 | 26.07.2016 | [2018/23] | WO2016EP67785 | Numéro de priorité, date | DE201510112388 | 29.07.2015 Format original publié: DE102015112388 | DE201510117923 | 21.10.2015 Format original publié: DE102015117923 | [2018/23] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2017017095 | Date: | 02.02.2017 | Langue: | DE | [2017/05] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3328478 | Date: | 06.06.2018 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 02.02.2017, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2018/23] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3328478 | Date: | 25.01.2023 | Langue: | DE | [2023/04] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 02.02.2017 | Classification | IPC: | A61M25/06, A61B17/34, A61B90/40 | [2018/23] | CPC: |
A61M25/0606 (EP,CN,KR,US);
A61B17/3415 (CN);
A61B17/3417 (EP,US);
A61B90/40 (EP,US);
A61M25/0026 (EP,KR,US);
A61M25/0111 (EP,KR,US);
A61M25/065 (CN);
A61M25/0662 (KR);
A61M25/0668 (CN);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2018/23] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | Titre | Allemand: | PUNKTIONSSYSTEM | [2018/23] | Anglais: | PUNCTURING SYSTEM | [2018/23] | Français: | SYSTÈME DE PONCTION | [2018/23] | Entrée dans la phase régionale | 30.01.2018 | Taxe nationale de base payée | 30.01.2018 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 30.01.2018 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 30.01.2018 | Requête en examen déposée [2018/23] | 30.01.2018 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 24.08.2018 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 27.01.2020 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 16.04.2020 | Réponse à une notification de la division dexamen | 13.10.2022 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 16.12.2022 | Taxe de délivrance payée | 16.12.2022 | Taxe publication/d‘impression payée | 16.12.2022 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 26.10.2023 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2024/01] | Taxes payées | Taxe annuelle | 09.07.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 15.07.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 24.07.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 25.06.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 29.07.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | CZ | 25.01.2023 | DK | 25.01.2023 | EE | 25.01.2023 | ES | 25.01.2023 | FI | 25.01.2023 | HR | 25.01.2023 | IT | 25.01.2023 | LT | 25.01.2023 | LV | 25.01.2023 | MC | 25.01.2023 | NL | 25.01.2023 | PL | 25.01.2023 | RO | 25.01.2023 | RS | 25.01.2023 | SE | 25.01.2023 | SI | 25.01.2023 | SK | 25.01.2023 | SM | 25.01.2023 | NO | 25.04.2023 | GR | 26.04.2023 | IS | 25.05.2023 | PT | 25.05.2023 | IE | 26.07.2023 | LU | 26.07.2023 | BE | 31.07.2023 | [2024/33] |
Précédent [2024/26] | CZ | 25.01.2023 | |
DK | 25.01.2023 | ||
EE | 25.01.2023 | ||
ES | 25.01.2023 | ||
FI | 25.01.2023 | ||
HR | 25.01.2023 | ||
IT | 25.01.2023 | ||
LT | 25.01.2023 | ||
LV | 25.01.2023 | ||
MC | 25.01.2023 | ||
NL | 25.01.2023 | ||
PL | 25.01.2023 | ||
RO | 25.01.2023 | ||
RS | 25.01.2023 | ||
SE | 25.01.2023 | ||
SI | 25.01.2023 | ||
SK | 25.01.2023 | ||
SM | 25.01.2023 | ||
NO | 25.04.2023 | ||
GR | 26.04.2023 | ||
IS | 25.05.2023 | ||
PT | 25.05.2023 | ||
LU | 26.07.2023 | ||
BE | 31.07.2023 | ||
Précédent [2024/24] | CZ | 25.01.2023 | |
DK | 25.01.2023 | ||
EE | 25.01.2023 | ||
ES | 25.01.2023 | ||
FI | 25.01.2023 | ||
HR | 25.01.2023 | ||
LT | 25.01.2023 | ||
LV | 25.01.2023 | ||
MC | 25.01.2023 | ||
NL | 25.01.2023 | ||
PL | 25.01.2023 | ||
RO | 25.01.2023 | ||
RS | 25.01.2023 | ||
SE | 25.01.2023 | ||
SI | 25.01.2023 | ||
SK | 25.01.2023 | ||
SM | 25.01.2023 | ||
NO | 25.04.2023 | ||
GR | 26.04.2023 | ||
IS | 25.05.2023 | ||
PT | 25.05.2023 | ||
LU | 26.07.2023 | ||
BE | 31.07.2023 | ||
Précédent [2024/18] | CZ | 25.01.2023 | |
DK | 25.01.2023 | ||
EE | 25.01.2023 | ||
ES | 25.01.2023 | ||
FI | 25.01.2023 | ||
HR | 25.01.2023 | ||
LT | 25.01.2023 | ||
LV | 25.01.2023 | ||
MC | 25.01.2023 | ||
NL | 25.01.2023 | ||
PL | 25.01.2023 | ||
RO | 25.01.2023 | ||
RS | 25.01.2023 | ||
SE | 25.01.2023 | ||
SI | 25.01.2023 | ||
SK | 25.01.2023 | ||
SM | 25.01.2023 | ||
NO | 25.04.2023 | ||
GR | 26.04.2023 | ||
IS | 25.05.2023 | ||
PT | 25.05.2023 | ||
LU | 26.07.2023 | ||
Précédent [2024/14] | CZ | 25.01.2023 | |
DK | 25.01.2023 | ||
EE | 25.01.2023 | ||
ES | 25.01.2023 | ||
FI | 25.01.2023 | ||
HR | 25.01.2023 | ||
LT | 25.01.2023 | ||
LV | 25.01.2023 | ||
MC | 25.01.2023 | ||
NL | 25.01.2023 | ||
PL | 25.01.2023 | ||
RO | 25.01.2023 | ||
RS | 25.01.2023 | ||
SE | 25.01.2023 | ||
SI | 25.01.2023 | ||
SK | 25.01.2023 | ||
SM | 25.01.2023 | ||
NO | 25.04.2023 | ||
GR | 26.04.2023 | ||
IS | 25.05.2023 | ||
PT | 25.05.2023 | ||
Précédent [2024/11] | CZ | 25.01.2023 | |
DK | 25.01.2023 | ||
EE | 25.01.2023 | ||
ES | 25.01.2023 | ||
FI | 25.01.2023 | ||
HR | 25.01.2023 | ||
LT | 25.01.2023 | ||
LV | 25.01.2023 | ||
NL | 25.01.2023 | ||
PL | 25.01.2023 | ||
RO | 25.01.2023 | ||
RS | 25.01.2023 | ||
SE | 25.01.2023 | ||
SI | 25.01.2023 | ||
SK | 25.01.2023 | ||
SM | 25.01.2023 | ||
NO | 25.04.2023 | ||
GR | 26.04.2023 | ||
IS | 25.05.2023 | ||
PT | 25.05.2023 | ||
Précédent [2023/50] | CZ | 25.01.2023 | |
DK | 25.01.2023 | ||
EE | 25.01.2023 | ||
ES | 25.01.2023 | ||
FI | 25.01.2023 | ||
HR | 25.01.2023 | ||
LT | 25.01.2023 | ||
LV | 25.01.2023 | ||
NL | 25.01.2023 | ||
PL | 25.01.2023 | ||
RO | 25.01.2023 | ||
RS | 25.01.2023 | ||
SE | 25.01.2023 | ||
SK | 25.01.2023 | ||
SM | 25.01.2023 | ||
NO | 25.04.2023 | ||
GR | 26.04.2023 | ||
IS | 25.05.2023 | ||
PT | 25.05.2023 | ||
Précédent [2023/49] | CZ | 25.01.2023 | |
DK | 25.01.2023 | ||
EE | 25.01.2023 | ||
ES | 25.01.2023 | ||
FI | 25.01.2023 | ||
HR | 25.01.2023 | ||
LT | 25.01.2023 | ||
LV | 25.01.2023 | ||
NL | 25.01.2023 | ||
PL | 25.01.2023 | ||
RO | 25.01.2023 | ||
RS | 25.01.2023 | ||
SE | 25.01.2023 | ||
SM | 25.01.2023 | ||
NO | 25.04.2023 | ||
GR | 26.04.2023 | ||
IS | 25.05.2023 | ||
PT | 25.05.2023 | ||
Précédent [2023/48] | DK | 25.01.2023 | |
EE | 25.01.2023 | ||
ES | 25.01.2023 | ||
FI | 25.01.2023 | ||
HR | 25.01.2023 | ||
LT | 25.01.2023 | ||
LV | 25.01.2023 | ||
NL | 25.01.2023 | ||
PL | 25.01.2023 | ||
RS | 25.01.2023 | ||
SE | 25.01.2023 | ||
SM | 25.01.2023 | ||
NO | 25.04.2023 | ||
GR | 26.04.2023 | ||
IS | 25.05.2023 | ||
PT | 25.05.2023 | ||
Précédent [2023/46] | DK | 25.01.2023 | |
ES | 25.01.2023 | ||
FI | 25.01.2023 | ||
HR | 25.01.2023 | ||
LT | 25.01.2023 | ||
LV | 25.01.2023 | ||
NL | 25.01.2023 | ||
PL | 25.01.2023 | ||
RS | 25.01.2023 | ||
SE | 25.01.2023 | ||
SM | 25.01.2023 | ||
NO | 25.04.2023 | ||
GR | 26.04.2023 | ||
IS | 25.05.2023 | ||
PT | 25.05.2023 | ||
Précédent [2023/39] | ES | 25.01.2023 | |
FI | 25.01.2023 | ||
HR | 25.01.2023 | ||
LT | 25.01.2023 | ||
LV | 25.01.2023 | ||
NL | 25.01.2023 | ||
PL | 25.01.2023 | ||
RS | 25.01.2023 | ||
SE | 25.01.2023 | ||
NO | 25.04.2023 | ||
GR | 26.04.2023 | ||
IS | 25.05.2023 | ||
PT | 25.05.2023 | ||
Précédent [2023/38] | ES | 25.01.2023 | |
FI | 25.01.2023 | ||
HR | 25.01.2023 | ||
LT | 25.01.2023 | ||
LV | 25.01.2023 | ||
NL | 25.01.2023 | ||
PL | 25.01.2023 | ||
RS | 25.01.2023 | ||
SE | 25.01.2023 | ||
NO | 25.04.2023 | ||
GR | 26.04.2023 | ||
PT | 25.05.2023 | ||
Précédent [2023/37] | ES | 25.01.2023 | |
FI | 25.01.2023 | ||
HR | 25.01.2023 | ||
LT | 25.01.2023 | ||
LV | 25.01.2023 | ||
NL | 25.01.2023 | ||
RS | 25.01.2023 | ||
SE | 25.01.2023 | ||
NO | 25.04.2023 | ||
GR | 26.04.2023 | ||
PT | 25.05.2023 | ||
Précédent [2023/36] | ES | 25.01.2023 | |
FI | 25.01.2023 | ||
HR | 25.01.2023 | ||
LT | 25.01.2023 | ||
LV | 25.01.2023 | ||
NL | 25.01.2023 | ||
RS | 25.01.2023 | ||
SE | 25.01.2023 | ||
NO | 25.04.2023 | ||
PT | 25.05.2023 | ||
Précédent [2023/35] | ES | 25.01.2023 | |
HR | 25.01.2023 | ||
LT | 25.01.2023 | ||
NL | 25.01.2023 | ||
RS | 25.01.2023 | ||
NO | 25.04.2023 | ||
PT | 25.05.2023 | ||
Précédent [2023/34] | ES | 25.01.2023 | |
LT | 25.01.2023 | ||
NL | 25.01.2023 | ||
RS | 25.01.2023 | ||
PT | 25.05.2023 | ||
Précédent [2023/33] | ES | 25.01.2023 | |
LT | 25.01.2023 | ||
NL | 25.01.2023 | ||
Précédent [2023/31] | NL | 25.01.2023 | Cité dans | Recherche internationale | [X]WO9937354 (MEDTRONIC INC [US]) [X] 1,2,4-6,12,13 * page 5, line 11 - page 8, line 7; figures 1-4 *; | [X]US2004147877 (HEUSER RICHARD R [US]) [X] 1-6,8-10,12,13 * paragraphs [0022] - [0031] - [0045]; figures 1-3 *; | [Y]DE102008045692 (POBITSCHKA WALTER [DE]) [Y] 7* paragraphs [0006] , [0008] , [0010] , [0013] , [0052] - [0053]; figures 8-10 *; | [X]WO2011089014 (CYBULLA MARKUS [DE]) [X] 1-6,8,10,12,13 * page 7 - page 10; figures 1a-4c *; | [XY]WO2012162677 (ACCESS SCIENTIFIC INC [US], et al) [X] 1-6,8-13 * paragraphs [0075] - [0077] - [0105]; figures 1A-1B * [Y] 7; | [X]WO2013138519 (ACCESS SCIENT LLC [US]) [X] 1-6,8,12,13 * paragraph [0024]; figures 1A-2 * |