EP3256756 - CHANGEUR HYDRAULIQUE DE BAGUE POUR DISPOSITIF DE TRANSMISSION VARIABLE EN CONTINU [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 20.10.2023 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 11.11.2022 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 28.06.2022 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 09.03.2020 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 17.11.2017 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 16.08.2017 | Dernier événement Tooltip | 24.05.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): IT | publié le 26.06.2024 [2024/26] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Orbital Traction, Ltd. 8760 Westpark Drive Houston, TX 77063 / US | [2022/50] |
Précédent [2017/51] | Pour tous les Etats désignés Orbital Traction, Ltd. 8760 Westpark Drive Houston, TX 77063 / US | Inventeur(s) | 01 /
KLIEWER, Joseph D. 8658 Meadowcroft Houston, Texas 77063 / US | 02 /
KOEROGHLIAN, Mark M. 19 Freestone Place The Woodlands, Texas 77382 / US | [2017/51] | Mandataire(s) | Hancox, Jonathan Christopher Venner Shipley LLP Windsor House 6-10 Mount Ephraim Road Tunbridge Wells, Kent TN1 1EE / GB | [2022/50] |
Précédent [2017/51] | Eve, Rosemary Margaret Brookes IP Windsor House 6-10 Mount Ephraim Road Tunbridge Wells Kent TN1 1EE / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 16749753.6 | 10.02.2016 | [2017/51] | WO2016US17222 | Numéro de priorité, date | US201514619990 | 11.02.2015 Format original publié: US201514619990 | [2017/51] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2016130601 | Date: | 18.08.2016 | Langue: | EN | [2016/33] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3256756 | Date: | 20.12.2017 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 18.08.2016, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2017/51] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3256756 | Date: | 14.12.2022 | Langue: | EN | [2022/50] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | KR | 18.08.2016 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 19.09.2018 | Classification | IPC: | F16H15/50, F16H15/52, F16H57/029 | [2017/51] | CPC: |
F16H15/503 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/51] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | Titre | Allemand: | HYDRAULISCHE GANGSCHALTUNG FÜR EIN STUFENLOSES GETRIEBE | [2017/51] | Anglais: | HYDRAULIC RACE SHIFTER FOR A CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION DEVICE | [2017/51] | Français: | CHANGEUR HYDRAULIQUE DE BAGUE POUR DISPOSITIF DE TRANSMISSION VARIABLE EN CONTINU | [2017/51] | Entrée dans la phase régionale | 16.08.2017 | Taxe nationale de base payée | 16.08.2017 | Taxe de recherche payée | 16.08.2017 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 16.08.2017 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 16.08.2017 | Requête en examen déposée [2017/51] | 16.08.2017 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 12.04.2019 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 12.03.2020 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 15.09.2020 | Réponse à une notification de la division dexamen | 22.02.2021 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 26.08.2021 | Réponse à une notification de la division dexamen | 29.06.2022 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 31.10.2022 | Taxe de délivrance payée | 31.10.2022 | Taxe publication/d‘impression payée | 31.10.2022 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 15.09.2023 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2023/47] | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.02.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 27.02.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 13.02.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 12.02.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 18.02.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AL | 14.12.2022 | AT | 14.12.2022 | CZ | 14.12.2022 | DK | 14.12.2022 | EE | 14.12.2022 | ES | 14.12.2022 | FI | 14.12.2022 | HR | 14.12.2022 | IT | 14.12.2022 | LT | 14.12.2022 | LV | 14.12.2022 | MC | 14.12.2022 | NL | 14.12.2022 | PL | 14.12.2022 | RO | 14.12.2022 | RS | 14.12.2022 | SE | 14.12.2022 | SI | 14.12.2022 | SK | 14.12.2022 | SM | 14.12.2022 | IE | 10.02.2023 | LU | 10.02.2023 | FR | 14.02.2023 | BE | 28.02.2023 | CH | 28.02.2023 | LI | 28.02.2023 | GB | 14.03.2023 | NO | 14.03.2023 | GR | 15.03.2023 | IS | 14.04.2023 | PT | 14.04.2023 | DE | 01.09.2023 | [2024/26] |
Précédent [2024/11] | AL | 14.12.2022 | |
AT | 14.12.2022 | ||
CZ | 14.12.2022 | ||
DK | 14.12.2022 | ||
EE | 14.12.2022 | ||
ES | 14.12.2022 | ||
FI | 14.12.2022 | ||
HR | 14.12.2022 | ||
LT | 14.12.2022 | ||
LV | 14.12.2022 | ||
MC | 14.12.2022 | ||
NL | 14.12.2022 | ||
PL | 14.12.2022 | ||
RO | 14.12.2022 | ||
RS | 14.12.2022 | ||
SE | 14.12.2022 | ||
SI | 14.12.2022 | ||
SK | 14.12.2022 | ||
SM | 14.12.2022 | ||
IE | 10.02.2023 | ||
LU | 10.02.2023 | ||
FR | 14.02.2023 | ||
BE | 28.02.2023 | ||
CH | 28.02.2023 | ||
LI | 28.02.2023 | ||
GB | 14.03.2023 | ||
NO | 14.03.2023 | ||
GR | 15.03.2023 | ||
IS | 14.04.2023 | ||
PT | 14.04.2023 | ||
DE | 01.09.2023 | ||
Précédent [2024/08] | AL | 14.12.2022 | |
AT | 14.12.2022 | ||
CZ | 14.12.2022 | ||
DK | 14.12.2022 | ||
EE | 14.12.2022 | ||
ES | 14.12.2022 | ||
FI | 14.12.2022 | ||
HR | 14.12.2022 | ||
LT | 14.12.2022 | ||
LV | 14.12.2022 | ||
MC | 14.12.2022 | ||
NL | 14.12.2022 | ||
PL | 14.12.2022 | ||
RO | 14.12.2022 | ||
RS | 14.12.2022 | ||
SE | 14.12.2022 | ||
SI | 14.12.2022 | ||
SK | 14.12.2022 | ||
SM | 14.12.2022 | ||
IE | 10.02.2023 | ||
LU | 10.02.2023 | ||
CH | 28.02.2023 | ||
LI | 28.02.2023 | ||
GB | 14.03.2023 | ||
NO | 14.03.2023 | ||
GR | 15.03.2023 | ||
IS | 14.04.2023 | ||
PT | 14.04.2023 | ||
DE | 01.09.2023 | ||
Précédent [2023/51] | AL | 14.12.2022 | |
AT | 14.12.2022 | ||
CZ | 14.12.2022 | ||
DK | 14.12.2022 | ||
EE | 14.12.2022 | ||
ES | 14.12.2022 | ||
FI | 14.12.2022 | ||
HR | 14.12.2022 | ||
LT | 14.12.2022 | ||
LV | 14.12.2022 | ||
MC | 14.12.2022 | ||
NL | 14.12.2022 | ||
PL | 14.12.2022 | ||
RO | 14.12.2022 | ||
RS | 14.12.2022 | ||
SE | 14.12.2022 | ||
SI | 14.12.2022 | ||
SK | 14.12.2022 | ||
SM | 14.12.2022 | ||
LU | 10.02.2023 | ||
CH | 28.02.2023 | ||
LI | 28.02.2023 | ||
NO | 14.03.2023 | ||
GR | 15.03.2023 | ||
IS | 14.04.2023 | ||
PT | 14.04.2023 | ||
Précédent [2023/49] | AL | 14.12.2022 | |
AT | 14.12.2022 | ||
CZ | 14.12.2022 | ||
DK | 14.12.2022 | ||
EE | 14.12.2022 | ||
ES | 14.12.2022 | ||
FI | 14.12.2022 | ||
HR | 14.12.2022 | ||
LT | 14.12.2022 | ||
LV | 14.12.2022 | ||
MC | 14.12.2022 | ||
NL | 14.12.2022 | ||
PL | 14.12.2022 | ||
RO | 14.12.2022 | ||
RS | 14.12.2022 | ||
SE | 14.12.2022 | ||
SK | 14.12.2022 | ||
SM | 14.12.2022 | ||
LU | 10.02.2023 | ||
CH | 28.02.2023 | ||
LI | 28.02.2023 | ||
NO | 14.03.2023 | ||
GR | 15.03.2023 | ||
IS | 14.04.2023 | ||
PT | 14.04.2023 | ||
Précédent [2023/48] | AL | 14.12.2022 | |
AT | 14.12.2022 | ||
CZ | 14.12.2022 | ||
DK | 14.12.2022 | ||
EE | 14.12.2022 | ||
ES | 14.12.2022 | ||
FI | 14.12.2022 | ||
HR | 14.12.2022 | ||
LT | 14.12.2022 | ||
LV | 14.12.2022 | ||
MC | 14.12.2022 | ||
NL | 14.12.2022 | ||
PL | 14.12.2022 | ||
RO | 14.12.2022 | ||
RS | 14.12.2022 | ||
SE | 14.12.2022 | ||
SK | 14.12.2022 | ||
SM | 14.12.2022 | ||
CH | 28.02.2023 | ||
LI | 28.02.2023 | ||
NO | 14.03.2023 | ||
GR | 15.03.2023 | ||
IS | 14.04.2023 | ||
PT | 14.04.2023 | ||
Précédent [2023/46] | AL | 14.12.2022 | |
AT | 14.12.2022 | ||
CZ | 14.12.2022 | ||
DK | 14.12.2022 | ||
EE | 14.12.2022 | ||
ES | 14.12.2022 | ||
FI | 14.12.2022 | ||
HR | 14.12.2022 | ||
LT | 14.12.2022 | ||
LV | 14.12.2022 | ||
MC | 14.12.2022 | ||
NL | 14.12.2022 | ||
PL | 14.12.2022 | ||
RO | 14.12.2022 | ||
RS | 14.12.2022 | ||
SE | 14.12.2022 | ||
SK | 14.12.2022 | ||
SM | 14.12.2022 | ||
NO | 14.03.2023 | ||
GR | 15.03.2023 | ||
IS | 14.04.2023 | ||
PT | 14.04.2023 | ||
Précédent [2023/44] | AL | 14.12.2022 | |
AT | 14.12.2022 | ||
CZ | 14.12.2022 | ||
EE | 14.12.2022 | ||
ES | 14.12.2022 | ||
FI | 14.12.2022 | ||
HR | 14.12.2022 | ||
LT | 14.12.2022 | ||
LV | 14.12.2022 | ||
MC | 14.12.2022 | ||
NL | 14.12.2022 | ||
PL | 14.12.2022 | ||
RO | 14.12.2022 | ||
RS | 14.12.2022 | ||
SE | 14.12.2022 | ||
SK | 14.12.2022 | ||
SM | 14.12.2022 | ||
NO | 14.03.2023 | ||
GR | 15.03.2023 | ||
IS | 14.04.2023 | ||
PT | 14.04.2023 | ||
Précédent [2023/39] | AL | 14.12.2022 | |
AT | 14.12.2022 | ||
CZ | 14.12.2022 | ||
EE | 14.12.2022 | ||
ES | 14.12.2022 | ||
FI | 14.12.2022 | ||
HR | 14.12.2022 | ||
LT | 14.12.2022 | ||
LV | 14.12.2022 | ||
NL | 14.12.2022 | ||
PL | 14.12.2022 | ||
RO | 14.12.2022 | ||
RS | 14.12.2022 | ||
SE | 14.12.2022 | ||
SK | 14.12.2022 | ||
SM | 14.12.2022 | ||
NO | 14.03.2023 | ||
GR | 15.03.2023 | ||
IS | 14.04.2023 | ||
PT | 14.04.2023 | ||
Précédent [2023/38] | AL | 14.12.2022 | |
AT | 14.12.2022 | ||
CZ | 14.12.2022 | ||
EE | 14.12.2022 | ||
ES | 14.12.2022 | ||
FI | 14.12.2022 | ||
HR | 14.12.2022 | ||
LT | 14.12.2022 | ||
LV | 14.12.2022 | ||
NL | 14.12.2022 | ||
PL | 14.12.2022 | ||
RO | 14.12.2022 | ||
RS | 14.12.2022 | ||
SE | 14.12.2022 | ||
SK | 14.12.2022 | ||
SM | 14.12.2022 | ||
NO | 14.03.2023 | ||
GR | 15.03.2023 | ||
PT | 14.04.2023 | ||
Précédent [2023/37] | AL | 14.12.2022 | |
AT | 14.12.2022 | ||
CZ | 14.12.2022 | ||
EE | 14.12.2022 | ||
ES | 14.12.2022 | ||
FI | 14.12.2022 | ||
HR | 14.12.2022 | ||
LT | 14.12.2022 | ||
LV | 14.12.2022 | ||
NL | 14.12.2022 | ||
RO | 14.12.2022 | ||
RS | 14.12.2022 | ||
SE | 14.12.2022 | ||
SM | 14.12.2022 | ||
NO | 14.03.2023 | ||
GR | 15.03.2023 | ||
PT | 14.04.2023 | ||
Précédent [2023/35] | AT | 14.12.2022 | |
CZ | 14.12.2022 | ||
EE | 14.12.2022 | ||
ES | 14.12.2022 | ||
FI | 14.12.2022 | ||
HR | 14.12.2022 | ||
LT | 14.12.2022 | ||
LV | 14.12.2022 | ||
NL | 14.12.2022 | ||
RO | 14.12.2022 | ||
RS | 14.12.2022 | ||
SE | 14.12.2022 | ||
SM | 14.12.2022 | ||
NO | 14.03.2023 | ||
GR | 15.03.2023 | ||
PT | 14.04.2023 | ||
Précédent [2023/34] | EE | 14.12.2022 | |
ES | 14.12.2022 | ||
FI | 14.12.2022 | ||
HR | 14.12.2022 | ||
LT | 14.12.2022 | ||
LV | 14.12.2022 | ||
NL | 14.12.2022 | ||
RS | 14.12.2022 | ||
SE | 14.12.2022 | ||
SM | 14.12.2022 | ||
NO | 14.03.2023 | ||
GR | 15.03.2023 | ||
PT | 14.04.2023 | ||
Précédent [2023/33] | ES | 14.12.2022 | |
FI | 14.12.2022 | ||
HR | 14.12.2022 | ||
LT | 14.12.2022 | ||
LV | 14.12.2022 | ||
NL | 14.12.2022 | ||
RS | 14.12.2022 | ||
SE | 14.12.2022 | ||
SM | 14.12.2022 | ||
NO | 14.03.2023 | ||
GR | 15.03.2023 | ||
Précédent [2023/29] | FI | 14.12.2022 | |
HR | 14.12.2022 | ||
LT | 14.12.2022 | ||
LV | 14.12.2022 | ||
NL | 14.12.2022 | ||
RS | 14.12.2022 | ||
SE | 14.12.2022 | ||
NO | 14.03.2023 | ||
GR | 15.03.2023 | ||
Précédent [2023/27] | FI | 14.12.2022 | |
HR | 14.12.2022 | ||
LT | 14.12.2022 | ||
LV | 14.12.2022 | ||
RS | 14.12.2022 | ||
SE | 14.12.2022 | ||
NO | 14.03.2023 | ||
GR | 15.03.2023 | ||
Précédent [2023/24] | FI | 14.12.2022 | |
HR | 14.12.2022 | ||
LT | 14.12.2022 | ||
LV | 14.12.2022 | ||
SE | 14.12.2022 | ||
NO | 14.03.2023 | ||
GR | 15.03.2023 | ||
Précédent [2023/23] | FI | 14.12.2022 | |
LT | 14.12.2022 | ||
LV | 14.12.2022 | ||
SE | 14.12.2022 | ||
NO | 14.03.2023 | ||
GR | 15.03.2023 | ||
Précédent [2023/22] | FI | 14.12.2022 | |
LT | 14.12.2022 | ||
SE | 14.12.2022 | ||
NO | 14.03.2023 | ||
Précédent [2023/20] | LT | 14.12.2022 | |
NO | 14.03.2023 | Citations: | Recherche | [X]DE1111896 (MC CULLOCH CORP) [X] 1,2,9,14 * paragraph [0014]; figure 1 *; | [Y]US3382727 (LEWICKI REGINALD T) [Y] 7,8,13* column 3, lines 38-50; figure 1 *; | [XY]US3745844 (SCHOTTLER H) [X] 1-6,10-12,15 * column 5, lines 14-43; figures 1,3 * * column 8, lines 57-63 * [Y] 7,8,13; | [X]FR2238095 (NEWREG FERTIGUNG GMBH PRAZISIO [DE]) [X] 2 * figure 1 * | Recherche internationale | [Y]US4667525 (SCHOTTLER HENRY [US]) [Y] 1-18, 22 * See column 4, line 19 - column 5, line 7 and figure 1. *; | [XY]JPS63297853 (MATSUI ISAO) [X] 19-21 * See claims 1, 2 and figures 1, 3, 4. * [Y] 1-18, 22; | [A]WO0102751 (MILNER PETER J [GB]) [A] 1-22 * See page 11, line 18 - page 13, line 12 and figures 1, 2. *; | [A]US6461268 (MILNER PETER JAMES [GB]) [A] 1-22 * See column 8, lines 17-63, column 11, lines 14-67 and figures 1, 3, 4. *; | [A]CN1651801 (WANG YUHONG [CN]) [A] 1-22* See claims 1, 2 and figures 1, 3. * | par le demandeur | JPS63297853 | US6461268 | US6641268 | US8740743 |