Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | Date | Type | US10732377 | Dossier mondial | 04.08.2020 | B2 | US2018172945 | 21.06.2018 | A1 | Numéro de priorité | Date | DE102015215845 | 19.08.2015 | WO2016EP69653 | 18.08.2016 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | Date | Type | KR102124774B | Dossier mondial | 19.06.2020 | B1 | KR20180042341 | 25.04.2018 | A | Numéro de priorité | Date | DE102015215845 | 19.08.2015 | WO2016EP69653 | 18.08.2016 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | Date | Type | JP6790073B | Dossier mondial | 25.11.2020 | B2 | JP2018533751 | 15.11.2018 | A | Numéro de priorité | Date | DE102015215845 | 19.08.2015 | WO2016EP69653 | 18.08.2016 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | Date | Type | CN108139565B | Dossier mondial | 25.06.2021 | B | CN108139565 | 08.06.2018 | A | Numéro de priorité | Date | DE102015215845 | 19.08.2015 | WO2016EP69653 | 18.08.2016 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | Date | Type | EP3338131 | Dossier mondial | 28.07.2021 | B1 | EP3338131 | 27.06.2018 | A1 | Numéro de priorité | Date | DE102015215845 | 19.08.2015 | WO2016EP69653 | 18.08.2016 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | WO2017029380 | Dossier mondial | 23.02.2017 | A1 | Numéro de priorité | Date | DE102015215845 | 19.08.2015 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | DE102015215845 | 22.06.2017 | B4 | DE102015215845 | 23.02.2017 | A1 | Numéro de priorité | Date | DE102015215845 | 19.08.2015 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | TWI617192B | 01.03.2018 | B | TW201711443 | 16.03.2017 | A | Numéro de priorité | Date | DE102015215845 | 19.08.2015 |