EP3344718 - PROCÉDÉ DE COLLAGE IMPLIQUANT L'UTILISATION D'UNE COMPOSITION ADHÉSIVE DURCISSABLE PAR RAYONNEMENT COMPRENANT DES FIBRES COURTES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2018/28] | PROCÉDÉ DE COLLAGE IMPLIQUANT L'UTILISATION D'UNE COMPOSITION ADHÉSIVE DURCISSABLE PAR RAYONNEMENT COMPORTANT DES FIBRES COURTES | ||
[2021/27] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 14.10.2022 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 05.11.2021 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 06.07.2021 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 08.06.2018 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 11.03.2017 | ||
Précédent | inconnu Statut actualisé le 18.11.2016 | Dernier événement Tooltip | 13.09.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MT | publié le 16.10.2024 [2024/42] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Allnex Belgium S.A. Anderlechtstraat 33 1620 Drogenbos / BE | [2018/28] | Inventeur(s) | 01 /
VANMEULDER, Guido Meeuwenlaan 47 1640 Sint-Genesius-Rode / BE | 02 /
CAPPELLE, Steven Okegembaan 141 9400 Ninove / BE | 03 /
VIEIRA, Paulo Rua Salomao Tuma 245 Estrela cep 84.050.110 Ponta Grossa - Parana / BR | [2018/28] | Mandataire(s) | Destryker, Elise Martine Anderlechtstraat 33 1620 Drogenbos / BE | [2018/28] | Numéro de la demande, date de dépôt | 16759777.2 | 01.09.2016 | [2018/28] | WO2016EP70610 | Numéro de priorité, date | EP20150183469 | 02.09.2015 Format original publié: EP 15183469 | [2018/28] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2017037170 | Date: | 09.03.2017 | Langue: | EN | [2017/10] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3344718 | Date: | 11.07.2018 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 09.03.2017, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2018/28] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3344718 | Date: | 08.12.2021 | Langue: | EN | [2021/49] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 09.03.2017 | Classification | IPC: | C09J5/00, C09J11/02, E04F15/08, B32B7/12, B32B9/00, B32B9/04 | [2021/27] | CPC: |
C09J5/00 (EP);
B32B7/12 (EP);
B32B9/005 (EP);
B32B9/04 (EP);
C09J11/02 (EP);
C09J167/06 (EP);
C09J175/14 (EP);
E04F15/08 (EP);
B32B2250/26 (EP);
C08K2201/004 (EP);
C08K7/02 (EP);
C09J163/10 (EP);
|
Précédent IPC [2018/28] | C09J5/00, C09J11/02, C09J163/10, C09J167/06, C09J175/14, C09J201/08, B81C3/00, B44C3/12, B44C1/28, E04F15/16, B32B7/12, E04F15/08 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2018/28] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VERFAHREN ZUM VERKLEBEN UNTER VERWENDUNG EINER STRAHLUNGSHÄRTBAREN KLEBEZUSAMMENSETZUNG MIT KURZEN FASERN | [2018/28] | Anglais: | METHOD FOR GLUING INVOLVING THE USE OF A RADIATION CURABLE ADHESIVE COMPOSITION COMPRISING SHORT FIBERS | [2018/28] | Français: | PROCÉDÉ DE COLLAGE IMPLIQUANT L'UTILISATION D'UNE COMPOSITION ADHÉSIVE DURCISSABLE PAR RAYONNEMENT COMPRENANT DES FIBRES COURTES | [2021/27] |
Précédent [2018/28] | PROCÉDÉ DE COLLAGE IMPLIQUANT L'UTILISATION D'UNE COMPOSITION ADHÉSIVE DURCISSABLE PAR RAYONNEMENT COMPORTANT DES FIBRES COURTES | Entrée dans la phase régionale | 03.04.2018 | Taxe nationale de base payée | 03.04.2018 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 03.04.2018 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 17.01.2018 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 03.04.2018 | Requête en examen déposée [2018/28] | 12.10.2018 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 07.07.2021 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 02.11.2021 | Taxe de délivrance payée | 02.11.2021 | Taxe publication/d‘impression payée | 02.11.2021 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 09.09.2022 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2022/46] | Taxes payées | Taxe annuelle | 01.10.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 30.09.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 30.09.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 30.09.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 01.09.2016 | AL | 08.12.2021 | AT | 08.12.2021 | CY | 08.12.2021 | CZ | 08.12.2021 | DK | 08.12.2021 | EE | 08.12.2021 | FI | 08.12.2021 | HR | 08.12.2021 | LT | 08.12.2021 | LV | 08.12.2021 | MC | 08.12.2021 | MK | 08.12.2021 | MT | 08.12.2021 | NL | 08.12.2021 | PL | 08.12.2021 | RO | 08.12.2021 | RS | 08.12.2021 | SE | 08.12.2021 | SI | 08.12.2021 | SK | 08.12.2021 | SM | 08.12.2021 | BG | 08.03.2022 | NO | 08.03.2022 | GR | 09.03.2022 | IS | 08.04.2022 | PT | 08.04.2022 | GB | 01.09.2022 | IE | 01.09.2022 | LU | 01.09.2022 | [2024/42] |
Précédent [2024/27] | HU | 01.09.2016 | |
AL | 08.12.2021 | ||
AT | 08.12.2021 | ||
CY | 08.12.2021 | ||
CZ | 08.12.2021 | ||
DK | 08.12.2021 | ||
EE | 08.12.2021 | ||
FI | 08.12.2021 | ||
HR | 08.12.2021 | ||
LT | 08.12.2021 | ||
LV | 08.12.2021 | ||
MC | 08.12.2021 | ||
MK | 08.12.2021 | ||
NL | 08.12.2021 | ||
PL | 08.12.2021 | ||
RO | 08.12.2021 | ||
RS | 08.12.2021 | ||
SE | 08.12.2021 | ||
SI | 08.12.2021 | ||
SK | 08.12.2021 | ||
SM | 08.12.2021 | ||
BG | 08.03.2022 | ||
NO | 08.03.2022 | ||
GR | 09.03.2022 | ||
IS | 08.04.2022 | ||
PT | 08.04.2022 | ||
GB | 01.09.2022 | ||
IE | 01.09.2022 | ||
LU | 01.09.2022 | ||
Précédent [2024/21] | HU | 01.09.2016 | |
AL | 08.12.2021 | ||
AT | 08.12.2021 | ||
CY | 08.12.2021 | ||
CZ | 08.12.2021 | ||
DK | 08.12.2021 | ||
EE | 08.12.2021 | ||
FI | 08.12.2021 | ||
HR | 08.12.2021 | ||
LT | 08.12.2021 | ||
LV | 08.12.2021 | ||
MC | 08.12.2021 | ||
NL | 08.12.2021 | ||
PL | 08.12.2021 | ||
RO | 08.12.2021 | ||
RS | 08.12.2021 | ||
SE | 08.12.2021 | ||
SI | 08.12.2021 | ||
SK | 08.12.2021 | ||
SM | 08.12.2021 | ||
BG | 08.03.2022 | ||
NO | 08.03.2022 | ||
GR | 09.03.2022 | ||
IS | 08.04.2022 | ||
PT | 08.04.2022 | ||
GB | 01.09.2022 | ||
IE | 01.09.2022 | ||
LU | 01.09.2022 | ||
Précédent [2024/18] | HU | 01.09.2016 | |
AL | 08.12.2021 | ||
AT | 08.12.2021 | ||
CZ | 08.12.2021 | ||
DK | 08.12.2021 | ||
EE | 08.12.2021 | ||
FI | 08.12.2021 | ||
HR | 08.12.2021 | ||
LT | 08.12.2021 | ||
LV | 08.12.2021 | ||
MC | 08.12.2021 | ||
NL | 08.12.2021 | ||
PL | 08.12.2021 | ||
RO | 08.12.2021 | ||
RS | 08.12.2021 | ||
SE | 08.12.2021 | ||
SI | 08.12.2021 | ||
SK | 08.12.2021 | ||
SM | 08.12.2021 | ||
BG | 08.03.2022 | ||
NO | 08.03.2022 | ||
GR | 09.03.2022 | ||
IS | 08.04.2022 | ||
PT | 08.04.2022 | ||
GB | 01.09.2022 | ||
IE | 01.09.2022 | ||
LU | 01.09.2022 | ||
Précédent [2023/47] | AL | 08.12.2021 | |
AT | 08.12.2021 | ||
CZ | 08.12.2021 | ||
DK | 08.12.2021 | ||
EE | 08.12.2021 | ||
FI | 08.12.2021 | ||
HR | 08.12.2021 | ||
LT | 08.12.2021 | ||
LV | 08.12.2021 | ||
MC | 08.12.2021 | ||
NL | 08.12.2021 | ||
PL | 08.12.2021 | ||
RO | 08.12.2021 | ||
RS | 08.12.2021 | ||
SE | 08.12.2021 | ||
SI | 08.12.2021 | ||
SK | 08.12.2021 | ||
SM | 08.12.2021 | ||
BG | 08.03.2022 | ||
NO | 08.03.2022 | ||
GR | 09.03.2022 | ||
IS | 08.04.2022 | ||
PT | 08.04.2022 | ||
GB | 01.09.2022 | ||
IE | 01.09.2022 | ||
LU | 01.09.2022 | ||
Précédent [2023/33] | AL | 08.12.2021 | |
AT | 08.12.2021 | ||
CZ | 08.12.2021 | ||
DK | 08.12.2021 | ||
EE | 08.12.2021 | ||
FI | 08.12.2021 | ||
HR | 08.12.2021 | ||
LT | 08.12.2021 | ||
LV | 08.12.2021 | ||
MC | 08.12.2021 | ||
NL | 08.12.2021 | ||
PL | 08.12.2021 | ||
RO | 08.12.2021 | ||
RS | 08.12.2021 | ||
SE | 08.12.2021 | ||
SI | 08.12.2021 | ||
SK | 08.12.2021 | ||
SM | 08.12.2021 | ||
BG | 08.03.2022 | ||
NO | 08.03.2022 | ||
GR | 09.03.2022 | ||
IS | 08.04.2022 | ||
PT | 08.04.2022 | ||
IE | 01.09.2022 | ||
LU | 01.09.2022 | ||
Précédent [2023/30] | AL | 08.12.2021 | |
AT | 08.12.2021 | ||
CZ | 08.12.2021 | ||
DK | 08.12.2021 | ||
EE | 08.12.2021 | ||
FI | 08.12.2021 | ||
HR | 08.12.2021 | ||
LT | 08.12.2021 | ||
LV | 08.12.2021 | ||
MC | 08.12.2021 | ||
NL | 08.12.2021 | ||
PL | 08.12.2021 | ||
RO | 08.12.2021 | ||
RS | 08.12.2021 | ||
SE | 08.12.2021 | ||
SI | 08.12.2021 | ||
SK | 08.12.2021 | ||
SM | 08.12.2021 | ||
BG | 08.03.2022 | ||
NO | 08.03.2022 | ||
GR | 09.03.2022 | ||
IS | 08.04.2022 | ||
PT | 08.04.2022 | ||
LU | 01.09.2022 | ||
Précédent [2023/22] | AL | 08.12.2021 | |
AT | 08.12.2021 | ||
CZ | 08.12.2021 | ||
DK | 08.12.2021 | ||
EE | 08.12.2021 | ||
FI | 08.12.2021 | ||
HR | 08.12.2021 | ||
LT | 08.12.2021 | ||
LV | 08.12.2021 | ||
MC | 08.12.2021 | ||
NL | 08.12.2021 | ||
PL | 08.12.2021 | ||
RO | 08.12.2021 | ||
RS | 08.12.2021 | ||
SE | 08.12.2021 | ||
SI | 08.12.2021 | ||
SK | 08.12.2021 | ||
SM | 08.12.2021 | ||
BG | 08.03.2022 | ||
NO | 08.03.2022 | ||
GR | 09.03.2022 | ||
IS | 08.04.2022 | ||
PT | 08.04.2022 | ||
Précédent [2023/01] | AL | 08.12.2021 | |
AT | 08.12.2021 | ||
CZ | 08.12.2021 | ||
DK | 08.12.2021 | ||
EE | 08.12.2021 | ||
FI | 08.12.2021 | ||
HR | 08.12.2021 | ||
LT | 08.12.2021 | ||
LV | 08.12.2021 | ||
NL | 08.12.2021 | ||
PL | 08.12.2021 | ||
RO | 08.12.2021 | ||
RS | 08.12.2021 | ||
SE | 08.12.2021 | ||
SI | 08.12.2021 | ||
SK | 08.12.2021 | ||
SM | 08.12.2021 | ||
BG | 08.03.2022 | ||
NO | 08.03.2022 | ||
GR | 09.03.2022 | ||
IS | 08.04.2022 | ||
PT | 08.04.2022 | ||
Précédent [2022/49] | AL | 08.12.2021 | |
AT | 08.12.2021 | ||
CZ | 08.12.2021 | ||
DK | 08.12.2021 | ||
EE | 08.12.2021 | ||
FI | 08.12.2021 | ||
HR | 08.12.2021 | ||
LT | 08.12.2021 | ||
LV | 08.12.2021 | ||
NL | 08.12.2021 | ||
PL | 08.12.2021 | ||
RO | 08.12.2021 | ||
RS | 08.12.2021 | ||
SE | 08.12.2021 | ||
SK | 08.12.2021 | ||
SM | 08.12.2021 | ||
BG | 08.03.2022 | ||
NO | 08.03.2022 | ||
GR | 09.03.2022 | ||
IS | 08.04.2022 | ||
PT | 08.04.2022 | ||
Précédent [2022/46] | AT | 08.12.2021 | |
CZ | 08.12.2021 | ||
DK | 08.12.2021 | ||
EE | 08.12.2021 | ||
FI | 08.12.2021 | ||
HR | 08.12.2021 | ||
LT | 08.12.2021 | ||
LV | 08.12.2021 | ||
NL | 08.12.2021 | ||
PL | 08.12.2021 | ||
RO | 08.12.2021 | ||
RS | 08.12.2021 | ||
SE | 08.12.2021 | ||
SK | 08.12.2021 | ||
SM | 08.12.2021 | ||
BG | 08.03.2022 | ||
NO | 08.03.2022 | ||
GR | 09.03.2022 | ||
IS | 08.04.2022 | ||
PT | 08.04.2022 | ||
Précédent [2022/42] | AT | 08.12.2021 | |
CZ | 08.12.2021 | ||
EE | 08.12.2021 | ||
FI | 08.12.2021 | ||
HR | 08.12.2021 | ||
LT | 08.12.2021 | ||
LV | 08.12.2021 | ||
NL | 08.12.2021 | ||
PL | 08.12.2021 | ||
RO | 08.12.2021 | ||
RS | 08.12.2021 | ||
SE | 08.12.2021 | ||
SK | 08.12.2021 | ||
SM | 08.12.2021 | ||
BG | 08.03.2022 | ||
NO | 08.03.2022 | ||
GR | 09.03.2022 | ||
IS | 08.04.2022 | ||
PT | 08.04.2022 | ||
Précédent [2022/36] | AT | 08.12.2021 | |
CZ | 08.12.2021 | ||
EE | 08.12.2021 | ||
FI | 08.12.2021 | ||
HR | 08.12.2021 | ||
LT | 08.12.2021 | ||
LV | 08.12.2021 | ||
NL | 08.12.2021 | ||
PL | 08.12.2021 | ||
RO | 08.12.2021 | ||
RS | 08.12.2021 | ||
SE | 08.12.2021 | ||
SK | 08.12.2021 | ||
SM | 08.12.2021 | ||
BG | 08.03.2022 | ||
NO | 08.03.2022 | ||
GR | 09.03.2022 | ||
PT | 08.04.2022 | ||
Précédent [2022/35] | CZ | 08.12.2021 | |
EE | 08.12.2021 | ||
FI | 08.12.2021 | ||
HR | 08.12.2021 | ||
LT | 08.12.2021 | ||
LV | 08.12.2021 | ||
NL | 08.12.2021 | ||
RO | 08.12.2021 | ||
RS | 08.12.2021 | ||
SE | 08.12.2021 | ||
SK | 08.12.2021 | ||
SM | 08.12.2021 | ||
BG | 08.03.2022 | ||
NO | 08.03.2022 | ||
GR | 09.03.2022 | ||
PT | 08.04.2022 | ||
Précédent [2022/34] | EE | 08.12.2021 | |
FI | 08.12.2021 | ||
HR | 08.12.2021 | ||
LT | 08.12.2021 | ||
LV | 08.12.2021 | ||
NL | 08.12.2021 | ||
RO | 08.12.2021 | ||
RS | 08.12.2021 | ||
SE | 08.12.2021 | ||
SM | 08.12.2021 | ||
BG | 08.03.2022 | ||
NO | 08.03.2022 | ||
GR | 09.03.2022 | ||
PT | 08.04.2022 | ||
Précédent [2022/33] | FI | 08.12.2021 | |
HR | 08.12.2021 | ||
LT | 08.12.2021 | ||
LV | 08.12.2021 | ||
NL | 08.12.2021 | ||
RS | 08.12.2021 | ||
SE | 08.12.2021 | ||
SM | 08.12.2021 | ||
BG | 08.03.2022 | ||
NO | 08.03.2022 | ||
GR | 09.03.2022 | ||
Précédent [2022/30] | FI | 08.12.2021 | |
HR | 08.12.2021 | ||
LT | 08.12.2021 | ||
LV | 08.12.2021 | ||
NL | 08.12.2021 | ||
RS | 08.12.2021 | ||
SE | 08.12.2021 | ||
BG | 08.03.2022 | ||
NO | 08.03.2022 | ||
GR | 09.03.2022 | ||
Précédent [2022/25] | FI | 08.12.2021 | |
HR | 08.12.2021 | ||
LT | 08.12.2021 | ||
LV | 08.12.2021 | ||
RS | 08.12.2021 | ||
SE | 08.12.2021 | ||
BG | 08.03.2022 | ||
NO | 08.03.2022 | ||
GR | 09.03.2022 | ||
Précédent [2022/24] | FI | 08.12.2021 | |
HR | 08.12.2021 | ||
LT | 08.12.2021 | ||
LV | 08.12.2021 | ||
RS | 08.12.2021 | ||
SE | 08.12.2021 | ||
BG | 08.03.2022 | ||
GR | 09.03.2022 | ||
Précédent [2022/22] | FI | 08.12.2021 | |
LT | 08.12.2021 | ||
RS | 08.12.2021 | ||
BG | 08.03.2022 | ||
Précédent [2022/21] | RS | 08.12.2021 | |
BG | 08.03.2022 | ||
Précédent [2022/19] | BG | 08.03.2022 | Cité dans | Recherche internationale | [Y]JP2001140449 ; | [A]EP1044797 (3M INNOVATIVE PROPERTIES CO [US]) [A] 1-17 * paragraph [0036] * * claims 1, 10, 16 *; | [XA]WO0231075 (3M INNOVATIVE PROPERTIES CO [US], et al) [X] 17 * page 15, line 7 - line 30 * * claims 1-4, 10, 11, 23, *[A] 1-16; | [Y]EP1568747 (UVIX SLL [ES]) [Y] 1-17 * paragraph [0008] * * paragraph [0014] - paragraph [0015] * * paragraph [0018] * * claims 1-3 *; | [XY]WO2012044528 (3M INNOVATIVE PROPERTIES CO [US], et al) [X] 17 * page 2, line 33 - page 3, line 11 * * page 4, line 21 - line 22 * * page 12, line 28 - page 13, line 35 * * page 24; tables Fiber-1 to Fiber-9 * * page 27; table 1 * [Y] 1-16; | [Y]EP2682422 (DSM IP ASSETS BV [NL]) [Y] 1-17 * paragraph [0006] * * paragraph [0022] - paragraph [0023] *; | [Y] - DATABASE WPI, 0, Derwent World Patents Index, vol. 2001, no. 44, Database accession no. 2001-415864, XP002754895 & JP2001140449 A 20010522 (HEKINAN TOKUSHU KIKAI KK) [Y] 1-17 * abstract * * claims 1-6 * |