EP3341633 - SYSTÈME ET PROCÉDÉ DE CHANGEMENT DE VITESSE DE TRANSMISSION AMÉLIORÉ [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 13.03.2020 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 05.04.2019 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 01.01.2019 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 01.06.2018 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 11.03.2017 | Dernier événement Tooltip | 08.07.2022 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MK | publié le 10.08.2022 [2022/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés FCA US LLC 1000 Chrysler Drive Auburn Hills, MI 48326 / US | [2018/27] | Inventeur(s) | 01 /
BLACK, Daniel H. 47312 Bobwhite Lane Shelby Township, Michigan 48315 / US | 02 /
SKAVANG, Dustin B. 2620 Rose Center Road Highland, Michigan 48356 / US | [2018/27] | Mandataire(s) | Notaro, Giancarlo Buzzi, Notaro & Antonielli d'Oulx S.p.A. Corso Vittorio Emanuele ll, 6 10123 Torino / IT | [N/P] |
Précédent [2018/27] | Notaro, Giancarlo Buzzi, Notaro & Antonielli d'Oulx Corso Vittorio Emanuele ll, 6 10123 Torino / IT | Numéro de la demande, date de dépôt | 16760862.9 | 24.08.2016 | [2018/27] | WO2016US48320 | Numéro de priorité, date | US201562211145P | 28.08.2015 Format original publié: US 201562211145 P | US201615244033 | 23.08.2016 Format original publié: US201615244033 | [2018/27] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2017040134 | Date: | 09.03.2017 | Langue: | EN | [2017/10] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3341633 | Date: | 04.07.2018 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 09.03.2017, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2018/27] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3341633 | Date: | 08.05.2019 | Langue: | EN | [2019/19] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 09.03.2017 | Classification | IPC: | F16H61/04, F16D25/061, F16H63/30 | [2018/27] | CPC: |
F16D25/061 (EP,US);
F16D11/14 (EP,US);
F16H61/04 (EP,US);
F16H63/3023 (EP,US);
B60Y2400/421 (EP,US);
F16D2011/002 (US);
F16D2121/04 (US);
F16D2300/18 (EP,US);
F16D2500/10412 (EP);
F16D2500/10462 (EP,US);
F16H2003/442 (EP,US);
F16H2003/445 (EP,US);
F16H2061/0474 (EP,US);
F16H2200/0065 (EP,US);
F16H2200/2012 (EP,US);
F16H2200/2046 (EP,US);
F16H2200/2064 (EP,US);
F16H3/66 (EP,US);
F16H61/686 (EP,US)
(-)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2018/27] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | Titre | Allemand: | SYSTEM UND VERFAHREN FÜR VERBESSERTES SCHALTEN EINES GETRIEBES | [2018/27] | Anglais: | SYSTEM AND METHOD FOR IMPROVED TRANSMISSION SHIFTING | [2018/27] | Français: | SYSTÈME ET PROCÉDÉ DE CHANGEMENT DE VITESSE DE TRANSMISSION AMÉLIORÉ | [2018/27] | Entrée dans la phase régionale | 23.02.2018 | Taxe nationale de base payée | 23.02.2018 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 23.02.2018 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 23.02.2018 | Requête en examen déposée [2018/27] | 23.02.2018 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 27.09.2018 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 02.01.2019 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 01.04.2019 | Taxe de délivrance payée | 01.04.2019 | Taxe publication/d‘impression payée | 01.04.2019 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 11.02.2020 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2020/16] | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.08.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 24.08.2016 | AL | 08.05.2019 | AT | 08.05.2019 | CY | 08.05.2019 | CZ | 08.05.2019 | DK | 08.05.2019 | EE | 08.05.2019 | ES | 08.05.2019 | FI | 08.05.2019 | HR | 08.05.2019 | LT | 08.05.2019 | LV | 08.05.2019 | MC | 08.05.2019 | MK | 08.05.2019 | MT | 08.05.2019 | NL | 08.05.2019 | PL | 08.05.2019 | RO | 08.05.2019 | RS | 08.05.2019 | SE | 08.05.2019 | SI | 08.05.2019 | SK | 08.05.2019 | SM | 08.05.2019 | TR | 08.05.2019 | BG | 08.08.2019 | NO | 08.08.2019 | GR | 09.08.2019 | IE | 24.08.2019 | LU | 24.08.2019 | BE | 31.08.2019 | CH | 31.08.2019 | LI | 31.08.2019 | IS | 08.09.2019 | PT | 08.09.2019 | [2022/32] |
Précédent [2021/34] | HU | 24.08.2016 | |
AL | 08.05.2019 | ||
AT | 08.05.2019 | ||
CY | 08.05.2019 | ||
CZ | 08.05.2019 | ||
DK | 08.05.2019 | ||
EE | 08.05.2019 | ||
ES | 08.05.2019 | ||
FI | 08.05.2019 | ||
HR | 08.05.2019 | ||
LT | 08.05.2019 | ||
LV | 08.05.2019 | ||
MC | 08.05.2019 | ||
MT | 08.05.2019 | ||
NL | 08.05.2019 | ||
PL | 08.05.2019 | ||
RO | 08.05.2019 | ||
RS | 08.05.2019 | ||
SE | 08.05.2019 | ||
SI | 08.05.2019 | ||
SK | 08.05.2019 | ||
SM | 08.05.2019 | ||
TR | 08.05.2019 | ||
BG | 08.08.2019 | ||
NO | 08.08.2019 | ||
GR | 09.08.2019 | ||
IE | 24.08.2019 | ||
LU | 24.08.2019 | ||
BE | 31.08.2019 | ||
CH | 31.08.2019 | ||
LI | 31.08.2019 | ||
IS | 08.09.2019 | ||
PT | 08.09.2019 | ||
Précédent [2021/32] | HU | 24.08.2016 | |
AL | 08.05.2019 | ||
AT | 08.05.2019 | ||
CY | 08.05.2019 | ||
CZ | 08.05.2019 | ||
DK | 08.05.2019 | ||
EE | 08.05.2019 | ||
ES | 08.05.2019 | ||
FI | 08.05.2019 | ||
HR | 08.05.2019 | ||
LT | 08.05.2019 | ||
LV | 08.05.2019 | ||
MC | 08.05.2019 | ||
NL | 08.05.2019 | ||
PL | 08.05.2019 | ||
RO | 08.05.2019 | ||
RS | 08.05.2019 | ||
SE | 08.05.2019 | ||
SI | 08.05.2019 | ||
SK | 08.05.2019 | ||
SM | 08.05.2019 | ||
TR | 08.05.2019 | ||
BG | 08.08.2019 | ||
NO | 08.08.2019 | ||
GR | 09.08.2019 | ||
IE | 24.08.2019 | ||
LU | 24.08.2019 | ||
BE | 31.08.2019 | ||
CH | 31.08.2019 | ||
LI | 31.08.2019 | ||
IS | 08.09.2019 | ||
PT | 08.09.2019 | ||
Précédent [2021/31] | AL | 08.05.2019 | |
AT | 08.05.2019 | ||
CY | 08.05.2019 | ||
CZ | 08.05.2019 | ||
DK | 08.05.2019 | ||
EE | 08.05.2019 | ||
ES | 08.05.2019 | ||
FI | 08.05.2019 | ||
HR | 08.05.2019 | ||
LT | 08.05.2019 | ||
LV | 08.05.2019 | ||
MC | 08.05.2019 | ||
NL | 08.05.2019 | ||
PL | 08.05.2019 | ||
RO | 08.05.2019 | ||
RS | 08.05.2019 | ||
SE | 08.05.2019 | ||
SI | 08.05.2019 | ||
SK | 08.05.2019 | ||
SM | 08.05.2019 | ||
TR | 08.05.2019 | ||
BG | 08.08.2019 | ||
NO | 08.08.2019 | ||
GR | 09.08.2019 | ||
IE | 24.08.2019 | ||
LU | 24.08.2019 | ||
BE | 31.08.2019 | ||
CH | 31.08.2019 | ||
LI | 31.08.2019 | ||
IS | 08.09.2019 | ||
PT | 08.09.2019 | ||
Précédent [2021/26] | AL | 08.05.2019 | |
AT | 08.05.2019 | ||
CY | 08.05.2019 | ||
CZ | 08.05.2019 | ||
DK | 08.05.2019 | ||
EE | 08.05.2019 | ||
ES | 08.05.2019 | ||
FI | 08.05.2019 | ||
HR | 08.05.2019 | ||
LT | 08.05.2019 | ||
LV | 08.05.2019 | ||
MC | 08.05.2019 | ||
NL | 08.05.2019 | ||
PL | 08.05.2019 | ||
RO | 08.05.2019 | ||
RS | 08.05.2019 | ||
SE | 08.05.2019 | ||
SI | 08.05.2019 | ||
SK | 08.05.2019 | ||
SM | 08.05.2019 | ||
TR | 08.05.2019 | ||
BG | 08.08.2019 | ||
NO | 08.08.2019 | ||
GR | 09.08.2019 | ||
IE | 24.08.2019 | ||
LU | 24.08.2019 | ||
BE | 31.08.2019 | ||
CH | 31.08.2019 | ||
LI | 31.08.2019 | ||
PT | 08.09.2019 | ||
Précédent [2020/38] | AL | 08.05.2019 | |
AT | 08.05.2019 | ||
CZ | 08.05.2019 | ||
DK | 08.05.2019 | ||
EE | 08.05.2019 | ||
ES | 08.05.2019 | ||
FI | 08.05.2019 | ||
HR | 08.05.2019 | ||
LT | 08.05.2019 | ||
LV | 08.05.2019 | ||
MC | 08.05.2019 | ||
NL | 08.05.2019 | ||
PL | 08.05.2019 | ||
RO | 08.05.2019 | ||
RS | 08.05.2019 | ||
SE | 08.05.2019 | ||
SI | 08.05.2019 | ||
SK | 08.05.2019 | ||
SM | 08.05.2019 | ||
TR | 08.05.2019 | ||
BG | 08.08.2019 | ||
NO | 08.08.2019 | ||
GR | 09.08.2019 | ||
IE | 24.08.2019 | ||
LU | 24.08.2019 | ||
BE | 31.08.2019 | ||
CH | 31.08.2019 | ||
LI | 31.08.2019 | ||
PT | 08.09.2019 | ||
Précédent [2020/36] | AL | 08.05.2019 | |
AT | 08.05.2019 | ||
CZ | 08.05.2019 | ||
DK | 08.05.2019 | ||
EE | 08.05.2019 | ||
ES | 08.05.2019 | ||
FI | 08.05.2019 | ||
HR | 08.05.2019 | ||
LT | 08.05.2019 | ||
LV | 08.05.2019 | ||
MC | 08.05.2019 | ||
NL | 08.05.2019 | ||
PL | 08.05.2019 | ||
RO | 08.05.2019 | ||
RS | 08.05.2019 | ||
SE | 08.05.2019 | ||
SI | 08.05.2019 | ||
SK | 08.05.2019 | ||
SM | 08.05.2019 | ||
TR | 08.05.2019 | ||
BG | 08.08.2019 | ||
NO | 08.08.2019 | ||
GR | 09.08.2019 | ||
IE | 24.08.2019 | ||
LU | 24.08.2019 | ||
CH | 31.08.2019 | ||
LI | 31.08.2019 | ||
PT | 08.09.2019 | ||
Précédent [2020/25] | AL | 08.05.2019 | |
AT | 08.05.2019 | ||
CZ | 08.05.2019 | ||
DK | 08.05.2019 | ||
EE | 08.05.2019 | ||
ES | 08.05.2019 | ||
FI | 08.05.2019 | ||
HR | 08.05.2019 | ||
LT | 08.05.2019 | ||
LV | 08.05.2019 | ||
MC | 08.05.2019 | ||
NL | 08.05.2019 | ||
PL | 08.05.2019 | ||
RO | 08.05.2019 | ||
RS | 08.05.2019 | ||
SE | 08.05.2019 | ||
SI | 08.05.2019 | ||
SK | 08.05.2019 | ||
SM | 08.05.2019 | ||
TR | 08.05.2019 | ||
BG | 08.08.2019 | ||
NO | 08.08.2019 | ||
GR | 09.08.2019 | ||
LU | 24.08.2019 | ||
CH | 31.08.2019 | ||
LI | 31.08.2019 | ||
PT | 08.09.2019 | ||
Précédent [2020/17] | AL | 08.05.2019 | |
AT | 08.05.2019 | ||
CZ | 08.05.2019 | ||
DK | 08.05.2019 | ||
EE | 08.05.2019 | ||
ES | 08.05.2019 | ||
FI | 08.05.2019 | ||
HR | 08.05.2019 | ||
LT | 08.05.2019 | ||
LV | 08.05.2019 | ||
NL | 08.05.2019 | ||
RO | 08.05.2019 | ||
RS | 08.05.2019 | ||
SE | 08.05.2019 | ||
SK | 08.05.2019 | ||
SM | 08.05.2019 | ||
TR | 08.05.2019 | ||
BG | 08.08.2019 | ||
NO | 08.08.2019 | ||
GR | 09.08.2019 | ||
PT | 08.09.2019 | ||
Précédent [2020/14] | AL | 08.05.2019 | |
AT | 08.05.2019 | ||
CZ | 08.05.2019 | ||
DK | 08.05.2019 | ||
EE | 08.05.2019 | ||
ES | 08.05.2019 | ||
FI | 08.05.2019 | ||
HR | 08.05.2019 | ||
LT | 08.05.2019 | ||
LV | 08.05.2019 | ||
NL | 08.05.2019 | ||
RO | 08.05.2019 | ||
RS | 08.05.2019 | ||
SE | 08.05.2019 | ||
SK | 08.05.2019 | ||
SM | 08.05.2019 | ||
BG | 08.08.2019 | ||
NO | 08.08.2019 | ||
GR | 09.08.2019 | ||
PT | 08.09.2019 | ||
Précédent [2020/11] | AL | 08.05.2019 | |
AT | 08.05.2019 | ||
CZ | 08.05.2019 | ||
DK | 08.05.2019 | ||
EE | 08.05.2019 | ||
ES | 08.05.2019 | ||
FI | 08.05.2019 | ||
HR | 08.05.2019 | ||
LT | 08.05.2019 | ||
LV | 08.05.2019 | ||
NL | 08.05.2019 | ||
RO | 08.05.2019 | ||
RS | 08.05.2019 | ||
SE | 08.05.2019 | ||
SK | 08.05.2019 | ||
BG | 08.08.2019 | ||
NO | 08.08.2019 | ||
GR | 09.08.2019 | ||
PT | 08.09.2019 | ||
Précédent [2020/10] | AL | 08.05.2019 | |
AT | 08.05.2019 | ||
CZ | 08.05.2019 | ||
DK | 08.05.2019 | ||
ES | 08.05.2019 | ||
FI | 08.05.2019 | ||
HR | 08.05.2019 | ||
LT | 08.05.2019 | ||
LV | 08.05.2019 | ||
NL | 08.05.2019 | ||
RO | 08.05.2019 | ||
RS | 08.05.2019 | ||
SE | 08.05.2019 | ||
BG | 08.08.2019 | ||
NO | 08.08.2019 | ||
GR | 09.08.2019 | ||
PT | 08.09.2019 | ||
Précédent [2020/09] | AL | 08.05.2019 | |
CZ | 08.05.2019 | ||
DK | 08.05.2019 | ||
ES | 08.05.2019 | ||
FI | 08.05.2019 | ||
HR | 08.05.2019 | ||
LT | 08.05.2019 | ||
LV | 08.05.2019 | ||
NL | 08.05.2019 | ||
RS | 08.05.2019 | ||
SE | 08.05.2019 | ||
BG | 08.08.2019 | ||
NO | 08.08.2019 | ||
GR | 09.08.2019 | ||
PT | 08.09.2019 | ||
Précédent [2019/51] | AL | 08.05.2019 | |
ES | 08.05.2019 | ||
FI | 08.05.2019 | ||
HR | 08.05.2019 | ||
LT | 08.05.2019 | ||
LV | 08.05.2019 | ||
NL | 08.05.2019 | ||
RS | 08.05.2019 | ||
SE | 08.05.2019 | ||
BG | 08.08.2019 | ||
NO | 08.08.2019 | ||
GR | 09.08.2019 | ||
PT | 08.09.2019 | ||
Précédent [2019/50] | AL | 08.05.2019 | |
ES | 08.05.2019 | ||
FI | 08.05.2019 | ||
HR | 08.05.2019 | ||
LT | 08.05.2019 | ||
LV | 08.05.2019 | ||
NL | 08.05.2019 | ||
RS | 08.05.2019 | ||
SE | 08.05.2019 | ||
NO | 08.08.2019 | ||
GR | 09.08.2019 | ||
PT | 08.09.2019 | ||
Précédent [2019/49] | AL | 08.05.2019 | |
ES | 08.05.2019 | ||
FI | 08.05.2019 | ||
HR | 08.05.2019 | ||
LT | 08.05.2019 | ||
NL | 08.05.2019 | ||
SE | 08.05.2019 | ||
NO | 08.08.2019 | ||
PT | 08.09.2019 | ||
Précédent [2019/48] | ES | 08.05.2019 | |
FI | 08.05.2019 | ||
LT | 08.05.2019 | ||
SE | 08.05.2019 | ||
NO | 08.08.2019 | ||
PT | 08.09.2019 | ||
Précédent [2019/47] | ES | 08.05.2019 | |
FI | 08.05.2019 | ||
LT | 08.05.2019 | ||
NO | 08.08.2019 | Cité dans | Recherche internationale | [A]US6000294 (JACKSON GRAEME A [GB], et al) [A] 1-10* the whole document *; | [A]US2012083373 (ZIEMER PETER [DE]) [A] 1-10 * paragraph [0036]; figure 3 *; | [A]US2012083374 (ZIEMER PETER [DE], et al) [A] 1-10 * the whole document *; | [A]US2014236439 (ARNOLD JORG [DE], et al) [A] 1-10 * the whole document * |