EP3261351 - PROCÉDÉ, DISPOSITIF ET SYSTÈME DE REDIRECTION MULTIMÉDIA [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 09.10.2020 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 01.11.2019 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 03.07.2019 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 27.07.2018 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 24.11.2017 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 18.09.2017 | Dernier événement Tooltip | 08.07.2022 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MK | publié le 10.08.2022 [2022/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Huawei Technologies Co., Ltd. Huawei Administration Building Bantian Longgang District Shenzhen, Guangdong 518129 / CN | [N/P] |
Précédent [2017/52] | Pour tous les Etats désignés Huawei Technologies Co. Ltd. Huawei Administration Building Bantian Longgang District Shenzhen, Guangdong 518129 / CN | Inventeur(s) | 01 /
CHEN, Chong Huawei Administration Building Bantian Longgang District Shenzhen Guangdong 518129 / CN | 02 /
MENG, Yanping Huawei Administration Building Bantian Longgang District Shenzhen Guangdong 518129 / CN | [2017/52] | Mandataire(s) | Pfenning, Meinig & Partner mbB Patent- und Rechtsanwälte Joachimsthaler Straße 10-12 10719 Berlin / DE | [2017/52] | Numéro de la demande, date de dépôt | 16764258.6 | 17.03.2016 | [2017/52] | WO2016CN76634 | Numéro de priorité, date | CN201510124397 | 19.03.2015 Format original publié: CN201510124397 | [2017/52] | Langue de dépôt | ZH | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2016146078 | Date: | 22.09.2016 | Langue: | ZH | [2016/38] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3261351 | Date: | 27.12.2017 | Langue: | EN | [2017/52] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3261351 | Date: | 04.12.2019 | Langue: | EN | [2019/49] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | CN | 22.09.2016 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 08.11.2017 | Classification | IPC: | H04N21/2343, H04N21/24, H04N21/426, H04N21/443 | [2017/52] | CPC: |
H04N21/2343 (EP,US);
H04N19/42 (US);
H04N21/2408 (EP,US);
H04N21/42607 (EP,US);
H04N21/443 (EP,US);
G06F9/452 (EP,US);
H04N19/40 (US)
(-)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/52] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | Titre | Allemand: | MULTIMEDIAUMLEITUNGSVERFAHREN, -VORRICHTUNG UND -SYSTEM | [2017/52] | Anglais: | MULTIMEDIA REDIRECTION METHOD, DEVICE AND SYSTEM | [2017/52] | Français: | PROCÉDÉ, DISPOSITIF ET SYSTÈME DE REDIRECTION MULTIMÉDIA | [2017/52] | Entrée dans la phase régionale | 18.09.2017 | Traduction produite | 18.09.2017 | Taxe nationale de base payée | 18.09.2017 | Taxe de recherche payée | 18.09.2017 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 18.09.2017 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 18.09.2017 | Requête en examen déposée [2017/52] | 18.09.2017 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 07.05.2018 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 25.07.2018 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 07.11.2018 | Réponse à une notification de la division dexamen | 19.12.2018 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 04.04.2019 | Réponse à une notification de la division dexamen | 04.07.2019 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 08.10.2019 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | 26.10.2019 | Taxe de délivrance payée | 26.10.2019 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 07.09.2020 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2020/46] | Taxes payées | Taxe annuelle | 29.03.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 28.03.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 17.03.2016 | AL | 04.12.2019 | AT | 04.12.2019 | CY | 04.12.2019 | CZ | 04.12.2019 | DK | 04.12.2019 | EE | 04.12.2019 | ES | 04.12.2019 | FI | 04.12.2019 | HR | 04.12.2019 | IT | 04.12.2019 | LT | 04.12.2019 | LV | 04.12.2019 | MC | 04.12.2019 | MK | 04.12.2019 | MT | 04.12.2019 | NL | 04.12.2019 | PL | 04.12.2019 | RO | 04.12.2019 | RS | 04.12.2019 | SE | 04.12.2019 | SI | 04.12.2019 | SK | 04.12.2019 | SM | 04.12.2019 | TR | 04.12.2019 | BG | 04.03.2020 | NO | 04.03.2020 | GR | 05.03.2020 | IE | 17.03.2020 | LU | 17.03.2020 | BE | 31.03.2020 | CH | 31.03.2020 | LI | 31.03.2020 | IS | 04.04.2020 | PT | 29.04.2020 | [2022/32] |
Précédent [2022/27] | HU | 17.03.2016 | |
AL | 04.12.2019 | ||
AT | 04.12.2019 | ||
CY | 04.12.2019 | ||
CZ | 04.12.2019 | ||
DK | 04.12.2019 | ||
EE | 04.12.2019 | ||
ES | 04.12.2019 | ||
FI | 04.12.2019 | ||
HR | 04.12.2019 | ||
IT | 04.12.2019 | ||
LT | 04.12.2019 | ||
LV | 04.12.2019 | ||
MC | 04.12.2019 | ||
MT | 04.12.2019 | ||
NL | 04.12.2019 | ||
PL | 04.12.2019 | ||
RO | 04.12.2019 | ||
RS | 04.12.2019 | ||
SE | 04.12.2019 | ||
SI | 04.12.2019 | ||
SK | 04.12.2019 | ||
SM | 04.12.2019 | ||
TR | 04.12.2019 | ||
BG | 04.03.2020 | ||
NO | 04.03.2020 | ||
GR | 05.03.2020 | ||
IE | 17.03.2020 | ||
LU | 17.03.2020 | ||
BE | 31.03.2020 | ||
CH | 31.03.2020 | ||
LI | 31.03.2020 | ||
IS | 04.04.2020 | ||
PT | 29.04.2020 | ||
Précédent [2021/10] | AL | 04.12.2019 | |
AT | 04.12.2019 | ||
CZ | 04.12.2019 | ||
DK | 04.12.2019 | ||
EE | 04.12.2019 | ||
ES | 04.12.2019 | ||
FI | 04.12.2019 | ||
HR | 04.12.2019 | ||
IT | 04.12.2019 | ||
LT | 04.12.2019 | ||
LV | 04.12.2019 | ||
MC | 04.12.2019 | ||
NL | 04.12.2019 | ||
PL | 04.12.2019 | ||
RO | 04.12.2019 | ||
RS | 04.12.2019 | ||
SE | 04.12.2019 | ||
SI | 04.12.2019 | ||
SK | 04.12.2019 | ||
SM | 04.12.2019 | ||
BG | 04.03.2020 | ||
NO | 04.03.2020 | ||
GR | 05.03.2020 | ||
IE | 17.03.2020 | ||
LU | 17.03.2020 | ||
BE | 31.03.2020 | ||
CH | 31.03.2020 | ||
LI | 31.03.2020 | ||
IS | 04.04.2020 | ||
PT | 29.04.2020 | ||
Précédent [2021/08] | AL | 04.12.2019 | |
AT | 04.12.2019 | ||
CZ | 04.12.2019 | ||
DK | 04.12.2019 | ||
EE | 04.12.2019 | ||
ES | 04.12.2019 | ||
FI | 04.12.2019 | ||
HR | 04.12.2019 | ||
LT | 04.12.2019 | ||
LV | 04.12.2019 | ||
MC | 04.12.2019 | ||
NL | 04.12.2019 | ||
PL | 04.12.2019 | ||
RO | 04.12.2019 | ||
RS | 04.12.2019 | ||
SE | 04.12.2019 | ||
SI | 04.12.2019 | ||
SK | 04.12.2019 | ||
SM | 04.12.2019 | ||
BG | 04.03.2020 | ||
NO | 04.03.2020 | ||
GR | 05.03.2020 | ||
IE | 17.03.2020 | ||
LU | 17.03.2020 | ||
CH | 31.03.2020 | ||
LI | 31.03.2020 | ||
IS | 04.04.2020 | ||
PT | 29.04.2020 | ||
Précédent [2021/04] | AL | 04.12.2019 | |
AT | 04.12.2019 | ||
CZ | 04.12.2019 | ||
DK | 04.12.2019 | ||
EE | 04.12.2019 | ||
ES | 04.12.2019 | ||
FI | 04.12.2019 | ||
HR | 04.12.2019 | ||
LT | 04.12.2019 | ||
LV | 04.12.2019 | ||
MC | 04.12.2019 | ||
NL | 04.12.2019 | ||
PL | 04.12.2019 | ||
RO | 04.12.2019 | ||
RS | 04.12.2019 | ||
SE | 04.12.2019 | ||
SI | 04.12.2019 | ||
SK | 04.12.2019 | ||
SM | 04.12.2019 | ||
BG | 04.03.2020 | ||
NO | 04.03.2020 | ||
GR | 05.03.2020 | ||
LU | 17.03.2020 | ||
IS | 04.04.2020 | ||
PT | 29.04.2020 | ||
Précédent [2020/51] | AL | 04.12.2019 | |
AT | 04.12.2019 | ||
CZ | 04.12.2019 | ||
DK | 04.12.2019 | ||
EE | 04.12.2019 | ||
ES | 04.12.2019 | ||
FI | 04.12.2019 | ||
HR | 04.12.2019 | ||
LT | 04.12.2019 | ||
LV | 04.12.2019 | ||
MC | 04.12.2019 | ||
NL | 04.12.2019 | ||
PL | 04.12.2019 | ||
RO | 04.12.2019 | ||
RS | 04.12.2019 | ||
SE | 04.12.2019 | ||
SI | 04.12.2019 | ||
SK | 04.12.2019 | ||
SM | 04.12.2019 | ||
BG | 04.03.2020 | ||
NO | 04.03.2020 | ||
GR | 05.03.2020 | ||
IS | 04.04.2020 | ||
PT | 29.04.2020 | ||
Précédent [2020/50] | AL | 04.12.2019 | |
AT | 04.12.2019 | ||
CZ | 04.12.2019 | ||
DK | 04.12.2019 | ||
EE | 04.12.2019 | ||
ES | 04.12.2019 | ||
FI | 04.12.2019 | ||
HR | 04.12.2019 | ||
LT | 04.12.2019 | ||
LV | 04.12.2019 | ||
MC | 04.12.2019 | ||
NL | 04.12.2019 | ||
RO | 04.12.2019 | ||
RS | 04.12.2019 | ||
SE | 04.12.2019 | ||
SI | 04.12.2019 | ||
SK | 04.12.2019 | ||
SM | 04.12.2019 | ||
BG | 04.03.2020 | ||
NO | 04.03.2020 | ||
GR | 05.03.2020 | ||
IS | 04.04.2020 | ||
PT | 29.04.2020 | ||
Précédent [2020/47] | AL | 04.12.2019 | |
CZ | 04.12.2019 | ||
DK | 04.12.2019 | ||
EE | 04.12.2019 | ||
ES | 04.12.2019 | ||
FI | 04.12.2019 | ||
HR | 04.12.2019 | ||
LT | 04.12.2019 | ||
LV | 04.12.2019 | ||
NL | 04.12.2019 | ||
RO | 04.12.2019 | ||
RS | 04.12.2019 | ||
SE | 04.12.2019 | ||
SK | 04.12.2019 | ||
SM | 04.12.2019 | ||
BG | 04.03.2020 | ||
NO | 04.03.2020 | ||
GR | 05.03.2020 | ||
IS | 04.04.2020 | ||
PT | 29.04.2020 | ||
Précédent [2020/40] | AL | 04.12.2019 | |
CZ | 04.12.2019 | ||
EE | 04.12.2019 | ||
FI | 04.12.2019 | ||
HR | 04.12.2019 | ||
LT | 04.12.2019 | ||
LV | 04.12.2019 | ||
NL | 04.12.2019 | ||
RO | 04.12.2019 | ||
RS | 04.12.2019 | ||
SE | 04.12.2019 | ||
SK | 04.12.2019 | ||
SM | 04.12.2019 | ||
BG | 04.03.2020 | ||
NO | 04.03.2020 | ||
GR | 05.03.2020 | ||
IS | 04.04.2020 | ||
PT | 29.04.2020 | ||
Précédent [2020/37] | AL | 04.12.2019 | |
CZ | 04.12.2019 | ||
EE | 04.12.2019 | ||
FI | 04.12.2019 | ||
HR | 04.12.2019 | ||
LT | 04.12.2019 | ||
LV | 04.12.2019 | ||
NL | 04.12.2019 | ||
RO | 04.12.2019 | ||
RS | 04.12.2019 | ||
SE | 04.12.2019 | ||
SK | 04.12.2019 | ||
SM | 04.12.2019 | ||
BG | 04.03.2020 | ||
NO | 04.03.2020 | ||
GR | 05.03.2020 | ||
PT | 29.04.2020 | ||
Précédent [2020/36] | AL | 04.12.2019 | |
CZ | 04.12.2019 | ||
EE | 04.12.2019 | ||
FI | 04.12.2019 | ||
HR | 04.12.2019 | ||
LT | 04.12.2019 | ||
LV | 04.12.2019 | ||
NL | 04.12.2019 | ||
RO | 04.12.2019 | ||
RS | 04.12.2019 | ||
SE | 04.12.2019 | ||
BG | 04.03.2020 | ||
NO | 04.03.2020 | ||
GR | 05.03.2020 | ||
PT | 29.04.2020 | ||
Précédent [2020/35] | AL | 04.12.2019 | |
CZ | 04.12.2019 | ||
FI | 04.12.2019 | ||
HR | 04.12.2019 | ||
LT | 04.12.2019 | ||
LV | 04.12.2019 | ||
NL | 04.12.2019 | ||
RO | 04.12.2019 | ||
RS | 04.12.2019 | ||
SE | 04.12.2019 | ||
BG | 04.03.2020 | ||
NO | 04.03.2020 | ||
GR | 05.03.2020 | ||
Précédent [2020/32] | AL | 04.12.2019 | |
FI | 04.12.2019 | ||
HR | 04.12.2019 | ||
LT | 04.12.2019 | ||
LV | 04.12.2019 | ||
NL | 04.12.2019 | ||
RS | 04.12.2019 | ||
SE | 04.12.2019 | ||
BG | 04.03.2020 | ||
NO | 04.03.2020 | ||
GR | 05.03.2020 | ||
Précédent [2020/26] | FI | 04.12.2019 | |
HR | 04.12.2019 | ||
LT | 04.12.2019 | ||
LV | 04.12.2019 | ||
RS | 04.12.2019 | ||
SE | 04.12.2019 | ||
BG | 04.03.2020 | ||
NO | 04.03.2020 | ||
GR | 05.03.2020 | ||
Précédent [2020/23] | FI | 04.12.2019 | |
LT | 04.12.2019 | ||
LV | 04.12.2019 | ||
SE | 04.12.2019 | ||
BG | 04.03.2020 | ||
NO | 04.03.2020 | ||
GR | 05.03.2020 | ||
Précédent [2020/22] | FI | 04.12.2019 | |
LT | 04.12.2019 | ||
SE | 04.12.2019 | ||
BG | 04.03.2020 | ||
NO | 04.03.2020 | ||
Précédent [2020/21] | NO | 04.03.2020 | Citations: | Recherche | [I]US2013204927 (KRUGLIKOV ALEXEI [US], et al) [I] 1-23 * figures 1,2 * * paragraphs [0002] , [0005] , [0009] , [0017] - [0018] - [0026] - [0032] *; | [I]CN104159150 (LOONGSON TECHNOLOGY CORP LTD) [I] 1,7,11,17,22,23 * the whole document *; | [A]US2003195998 (ESTROP STEPHEN J [US]) [A] 1-23 * the whole document * | Recherche internationale | [A]CN102469131 (ZTE CORP) [A] 1-21 * the whole document *; | [A]CN103283250 (HUAWEI TECH CO LTD) [A] 1-21 * the whole document *; | [A]CN103873924 (HUAWEI TECH CO LTD) [A] 1-21 * the whole document *; | [A]CN104067627 (HUAWEI TECH CO LTD) [A] 1-21 * the whole document *; | [A]US2012088584 (MAMTANI VINOD [US], et al) [A] 1-21 * the whole document * | Examen | US2002071493 |