EP3273050 - PLATE-FORME DE GÉNÉRATION D'ÉNERGIE SUBMERSIBLE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 08.02.2019 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 28.12.2017 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 12.09.2017 | Dernier événement Tooltip | 08.02.2019 | Demande réputée retirée | publié le 13.03.2019 [2019/11] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Lee, Dong-In 124-5 Galhyeon-ro 29beon-gil Tanhyeon-myeon Paju-si, Gyeonggi-do 10860 / KR | [2018/04] | Inventeur(s) | 01 /
voir demandeur ... | [2018/04] | Mandataire(s) | Zardi, Marco M. Zardi & Co. SA Via Pioda 6 6900 Lugano / CH | [2018/04] | Numéro de la demande, date de dépôt | 16765168.6 | 26.02.2016 | [2018/04] | WO2016KR01905 | Numéro de priorité, date | KR20150037432 | 18.03.2015 Format original publié: KR 20150037432 | [2018/04] | Langue de dépôt | KO | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2016148412 | Date: | 22.09.2016 | Langue: | KO | [2016/38] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3273050 | Date: | 24.01.2018 | Langue: | EN | [2018/04] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | KR | 22.09.2016 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 09.02.2018 | Classification | IPC: | F03B13/10, F03B17/06, B63B21/26 | [2018/11] | CPC: |
B63B21/50 (EP,US);
F03B11/00 (CN);
F03B11/06 (US);
F03B13/10 (EP,KR,US);
F03B13/12 (CN);
F03B13/22 (US);
F03B13/264 (US);
F03B17/06 (EP,US);
F03B17/061 (KR,US);
B63B1/10 (EP,US);
B63B2035/4466 (EP,US);
F05B2240/97 (EP,US);
|
Précédent IPC [2018/04] | F03B13/10, F03B17/06 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2018/04] | Titre | Allemand: | TAUCHFÄHIGE STROMERZEUGUNGSPLATTFORM | [2018/04] | Anglais: | SUBMERSIBLE POWER GENERATION PLATFORM | [2018/04] | Français: | PLATE-FORME DE GÉNÉRATION D'ÉNERGIE SUBMERSIBLE | [2018/04] | Entrée dans la phase régionale | 12.09.2017 | Traduction produite | 12.09.2017 | Taxe nationale de base payée | 12.09.2017 | Taxe de recherche payée | 12.09.2017 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 12.09.2017 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 12.09.2017 | Requête en examen déposée [2018/04] | 12.09.2017 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 11.09.2018 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2019/11] | 17.10.2018 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2019/11] | Taxes payées | Taxe annuelle | 02.01.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XI]US2010013231 (BOLIN WILLIAM D [US]) [X] 1 * paragraphs [0002] , [0028] , [0029] , [0034] , [0041] * * figures 2,4A,4B * [I] 2-5,8-15; | [XI]GB2490737 (SUSTAINABLE MARINE TECHNOLOGIES LTD [GB]) [X] 1,2 * page 11 * * figures 1, 3 , 4 * [I] 3-5,8-15; | [A]US6091161 (DEHLSEN JAMES G P [US], et al) [A] 1-15 * abstract *; | [A]JP2014114775 (YANAI MAKOTO) [A] 1-15 * abstract *; | [A]JP2008540901 (FRANCIS FARRELLY ALLEN) [A] 1-15 * abstract * | Recherche internationale | [YA]JP2014114775 (YANAI MAKOTO) [Y] 1 * See abstract, paragraphs [0012]-[0027], claims 1-4 and figures 1-5. * [A] 2-15; | [Y]JP2008540901 (FARRELLY, Francis Allen) [Y] 1 * See paragraphs [0012]-[0016], claims 1-12 and figure 1. *; | [A]KR20130066258 (PARK JI WON [KR]) [A] 1-15 * See claims 1-7 and figures 1-6. *; | [A]KR20140063875 (AQUANTIS INC [US]) [A] 1-15 * See claims 1-7 and figures 1-10c. *; | [A]KR101328467B (HYUNDAI ENGINEERING CO LTD [KR]) [A] 1-15 * See claims 1-2 and figures 3-5. * |