EP3341573 - PRODUCTION D'ÉNERGIE À PARTIR DE CHALEUR RÉSIDUELLE DANS DES INSTALLATIONS D'HYDROCARBURES AROMATIQUES ET D'HYDROCRAQUAGE DE PÉTROLE BRUT INTÉGRÉES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 27.03.2020 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 19.04.2019 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 19.12.2018 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 01.06.2018 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 04.03.2017 | Dernier événement Tooltip | 08.07.2022 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MK | publié le 10.08.2022 [2022/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Saudi Arabian Oil Company 1 Eastern Avenue Dhahran 31311 / SA | [2018/27] | Inventeur(s) | 01 /
NOURELDIN, Mahmoud Bahy Mahmoud P.O. Box 13470 Dhahran 31311 / SA | 02 /
AL SAED, Hani Mohammed P.O. Box 20368 Al Midra Building Dhahran 31311 / SA | 03 /
BUNAIYAN, Ahmad Saleh P.O. Box 18765 Dhahran 31311 / SA | [2018/27] | Mandataire(s) | Conroy, John Fish & Richardson P.C. Highlight Business Towers Mies-van-der-Rohe-Straße 8 80807 München / DE | [2018/27] | Numéro de la demande, date de dépôt | 16766413.5 | 23.08.2016 | [2018/27] | WO2016US48223 | Numéro de priorité, date | US201562209217P | 24.08.2015 Format original publié: US 201562209217 P | US201562209147P | 24.08.2015 Format original publié: US 201562209147 P | US201562209188P | 24.08.2015 Format original publié: US 201562209188 P | US201562209223P | 24.08.2015 Format original publié: US 201562209223 P | US201615087412 | 31.03.2016 Format original publié: US201615087412 | [2018/27] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2017035156 | Date: | 02.03.2017 | Langue: | EN | [2017/09] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3341573 | Date: | 04.07.2018 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 02.03.2017, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2018/27] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3341573 | Date: | 22.05.2019 | Langue: | EN | [2019/21] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 02.03.2017 | Classification | IPC: | F01K3/00, F01K27/00, C10G59/00, C10G61/00, C10G63/00, C10G99/00 | [2018/27] | CPC: |
F01K3/00 (EP,US);
F01K13/02 (US);
C10G47/00 (EP,US);
C10G69/00 (EP,US);
F01D17/145 (US);
F01K27/00 (EP,US);
F01K3/185 (US);
H02K7/1823 (US);
C10G2300/4006 (EP,US);
C10G2400/30 (EP,US)
(-)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2018/27] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | Titre | Allemand: | ENERGIEERZEUGUNG AUS ABWÄRME IN INTEGRIERTEN ROHÖL-HYDROCRACK- UND AROMATENANLAGEN | [2018/27] | Anglais: | POWER GENERATION FROM WASTE HEAT IN INTEGRATED CRUDE OIL HYDROCRACKING AND AROMATICS FACILITIES | [2018/27] | Français: | PRODUCTION D'ÉNERGIE À PARTIR DE CHALEUR RÉSIDUELLE DANS DES INSTALLATIONS D'HYDROCARBURES AROMATIQUES ET D'HYDROCRAQUAGE DE PÉTROLE BRUT INTÉGRÉES | [2018/27] | Entrée dans la phase régionale | 13.03.2018 | Taxe nationale de base payée | 13.03.2018 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 13.03.2018 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 13.03.2018 | Requête en examen déposée [2018/27] | 13.03.2018 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 10.09.2018 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 20.12.2018 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 09.04.2019 | Taxe de délivrance payée | 09.04.2019 | Taxe publication/d‘impression payée | 09.04.2019 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | EP19174734.4 / EP3543486 | Opposition(s) | 25.02.2020 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2020/18] | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.08.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 23.08.2016 | AL | 22.05.2019 | AT | 22.05.2019 | CY | 22.05.2019 | CZ | 22.05.2019 | DK | 22.05.2019 | EE | 22.05.2019 | ES | 22.05.2019 | FI | 22.05.2019 | HR | 22.05.2019 | IT | 22.05.2019 | LT | 22.05.2019 | LV | 22.05.2019 | MC | 22.05.2019 | MK | 22.05.2019 | MT | 22.05.2019 | NL | 22.05.2019 | PL | 22.05.2019 | RO | 22.05.2019 | RS | 22.05.2019 | SE | 22.05.2019 | SI | 22.05.2019 | SK | 22.05.2019 | SM | 22.05.2019 | TR | 22.05.2019 | BG | 22.08.2019 | NO | 22.08.2019 | GR | 23.08.2019 | IE | 23.08.2019 | LU | 23.08.2019 | BE | 31.08.2019 | CH | 31.08.2019 | LI | 31.08.2019 | IS | 22.09.2019 | PT | 22.09.2019 | [2022/32] |
Précédent [2021/34] | HU | 23.08.2016 | |
AL | 22.05.2019 | ||
AT | 22.05.2019 | ||
CY | 22.05.2019 | ||
CZ | 22.05.2019 | ||
DK | 22.05.2019 | ||
EE | 22.05.2019 | ||
ES | 22.05.2019 | ||
FI | 22.05.2019 | ||
HR | 22.05.2019 | ||
IT | 22.05.2019 | ||
LT | 22.05.2019 | ||
LV | 22.05.2019 | ||
MC | 22.05.2019 | ||
MT | 22.05.2019 | ||
NL | 22.05.2019 | ||
PL | 22.05.2019 | ||
RO | 22.05.2019 | ||
RS | 22.05.2019 | ||
SE | 22.05.2019 | ||
SI | 22.05.2019 | ||
SK | 22.05.2019 | ||
SM | 22.05.2019 | ||
TR | 22.05.2019 | ||
BG | 22.08.2019 | ||
NO | 22.08.2019 | ||
GR | 23.08.2019 | ||
IE | 23.08.2019 | ||
LU | 23.08.2019 | ||
BE | 31.08.2019 | ||
CH | 31.08.2019 | ||
LI | 31.08.2019 | ||
IS | 22.09.2019 | ||
PT | 22.09.2019 | ||
Précédent [2021/33] | HU | 23.08.2016 | |
AL | 22.05.2019 | ||
AT | 22.05.2019 | ||
CY | 22.05.2019 | ||
CZ | 22.05.2019 | ||
DK | 22.05.2019 | ||
EE | 22.05.2019 | ||
ES | 22.05.2019 | ||
FI | 22.05.2019 | ||
HR | 22.05.2019 | ||
IT | 22.05.2019 | ||
LT | 22.05.2019 | ||
LV | 22.05.2019 | ||
MC | 22.05.2019 | ||
NL | 22.05.2019 | ||
PL | 22.05.2019 | ||
RO | 22.05.2019 | ||
RS | 22.05.2019 | ||
SE | 22.05.2019 | ||
SI | 22.05.2019 | ||
SK | 22.05.2019 | ||
SM | 22.05.2019 | ||
TR | 22.05.2019 | ||
BG | 22.08.2019 | ||
NO | 22.08.2019 | ||
GR | 23.08.2019 | ||
IE | 23.08.2019 | ||
LU | 23.08.2019 | ||
BE | 31.08.2019 | ||
CH | 31.08.2019 | ||
LI | 31.08.2019 | ||
IS | 22.09.2019 | ||
PT | 22.09.2019 | ||
Précédent [2021/31] | AL | 22.05.2019 | |
AT | 22.05.2019 | ||
CY | 22.05.2019 | ||
CZ | 22.05.2019 | ||
DK | 22.05.2019 | ||
EE | 22.05.2019 | ||
ES | 22.05.2019 | ||
FI | 22.05.2019 | ||
HR | 22.05.2019 | ||
IT | 22.05.2019 | ||
LT | 22.05.2019 | ||
LV | 22.05.2019 | ||
MC | 22.05.2019 | ||
NL | 22.05.2019 | ||
PL | 22.05.2019 | ||
RO | 22.05.2019 | ||
RS | 22.05.2019 | ||
SE | 22.05.2019 | ||
SI | 22.05.2019 | ||
SK | 22.05.2019 | ||
SM | 22.05.2019 | ||
TR | 22.05.2019 | ||
BG | 22.08.2019 | ||
NO | 22.08.2019 | ||
GR | 23.08.2019 | ||
IE | 23.08.2019 | ||
LU | 23.08.2019 | ||
BE | 31.08.2019 | ||
CH | 31.08.2019 | ||
LI | 31.08.2019 | ||
IS | 22.09.2019 | ||
PT | 22.09.2019 | ||
Précédent [2021/26] | AL | 22.05.2019 | |
AT | 22.05.2019 | ||
CY | 22.05.2019 | ||
CZ | 22.05.2019 | ||
DK | 22.05.2019 | ||
EE | 22.05.2019 | ||
ES | 22.05.2019 | ||
FI | 22.05.2019 | ||
HR | 22.05.2019 | ||
IT | 22.05.2019 | ||
LT | 22.05.2019 | ||
LV | 22.05.2019 | ||
MC | 22.05.2019 | ||
NL | 22.05.2019 | ||
PL | 22.05.2019 | ||
RO | 22.05.2019 | ||
RS | 22.05.2019 | ||
SE | 22.05.2019 | ||
SI | 22.05.2019 | ||
SK | 22.05.2019 | ||
SM | 22.05.2019 | ||
TR | 22.05.2019 | ||
BG | 22.08.2019 | ||
NO | 22.08.2019 | ||
GR | 23.08.2019 | ||
IE | 23.08.2019 | ||
LU | 23.08.2019 | ||
BE | 31.08.2019 | ||
CH | 31.08.2019 | ||
LI | 31.08.2019 | ||
PT | 22.09.2019 | ||
Précédent [2020/38] | AL | 22.05.2019 | |
AT | 22.05.2019 | ||
CZ | 22.05.2019 | ||
DK | 22.05.2019 | ||
EE | 22.05.2019 | ||
ES | 22.05.2019 | ||
FI | 22.05.2019 | ||
HR | 22.05.2019 | ||
IT | 22.05.2019 | ||
LT | 22.05.2019 | ||
LV | 22.05.2019 | ||
MC | 22.05.2019 | ||
NL | 22.05.2019 | ||
PL | 22.05.2019 | ||
RO | 22.05.2019 | ||
RS | 22.05.2019 | ||
SE | 22.05.2019 | ||
SI | 22.05.2019 | ||
SK | 22.05.2019 | ||
SM | 22.05.2019 | ||
TR | 22.05.2019 | ||
BG | 22.08.2019 | ||
NO | 22.08.2019 | ||
GR | 23.08.2019 | ||
IE | 23.08.2019 | ||
LU | 23.08.2019 | ||
BE | 31.08.2019 | ||
CH | 31.08.2019 | ||
LI | 31.08.2019 | ||
PT | 22.09.2019 | ||
Précédent [2020/36] | AL | 22.05.2019 | |
AT | 22.05.2019 | ||
CZ | 22.05.2019 | ||
DK | 22.05.2019 | ||
EE | 22.05.2019 | ||
ES | 22.05.2019 | ||
FI | 22.05.2019 | ||
HR | 22.05.2019 | ||
IT | 22.05.2019 | ||
LT | 22.05.2019 | ||
LV | 22.05.2019 | ||
MC | 22.05.2019 | ||
NL | 22.05.2019 | ||
PL | 22.05.2019 | ||
RO | 22.05.2019 | ||
RS | 22.05.2019 | ||
SE | 22.05.2019 | ||
SI | 22.05.2019 | ||
SK | 22.05.2019 | ||
SM | 22.05.2019 | ||
TR | 22.05.2019 | ||
BG | 22.08.2019 | ||
NO | 22.08.2019 | ||
GR | 23.08.2019 | ||
IE | 23.08.2019 | ||
LU | 23.08.2019 | ||
CH | 31.08.2019 | ||
LI | 31.08.2019 | ||
PT | 22.09.2019 | ||
Précédent [2020/25] | AL | 22.05.2019 | |
AT | 22.05.2019 | ||
CZ | 22.05.2019 | ||
DK | 22.05.2019 | ||
EE | 22.05.2019 | ||
ES | 22.05.2019 | ||
FI | 22.05.2019 | ||
HR | 22.05.2019 | ||
IT | 22.05.2019 | ||
LT | 22.05.2019 | ||
LV | 22.05.2019 | ||
MC | 22.05.2019 | ||
NL | 22.05.2019 | ||
PL | 22.05.2019 | ||
RO | 22.05.2019 | ||
RS | 22.05.2019 | ||
SE | 22.05.2019 | ||
SI | 22.05.2019 | ||
SK | 22.05.2019 | ||
SM | 22.05.2019 | ||
TR | 22.05.2019 | ||
BG | 22.08.2019 | ||
NO | 22.08.2019 | ||
GR | 23.08.2019 | ||
LU | 23.08.2019 | ||
CH | 31.08.2019 | ||
LI | 31.08.2019 | ||
PT | 22.09.2019 | ||
Précédent [2020/17] | AL | 22.05.2019 | |
AT | 22.05.2019 | ||
CZ | 22.05.2019 | ||
DK | 22.05.2019 | ||
EE | 22.05.2019 | ||
ES | 22.05.2019 | ||
FI | 22.05.2019 | ||
HR | 22.05.2019 | ||
IT | 22.05.2019 | ||
LT | 22.05.2019 | ||
LV | 22.05.2019 | ||
NL | 22.05.2019 | ||
RO | 22.05.2019 | ||
RS | 22.05.2019 | ||
SE | 22.05.2019 | ||
SK | 22.05.2019 | ||
SM | 22.05.2019 | ||
TR | 22.05.2019 | ||
BG | 22.08.2019 | ||
NO | 22.08.2019 | ||
GR | 23.08.2019 | ||
PT | 22.09.2019 | ||
Précédent [2020/14] | AL | 22.05.2019 | |
AT | 22.05.2019 | ||
CZ | 22.05.2019 | ||
DK | 22.05.2019 | ||
EE | 22.05.2019 | ||
ES | 22.05.2019 | ||
FI | 22.05.2019 | ||
HR | 22.05.2019 | ||
IT | 22.05.2019 | ||
LT | 22.05.2019 | ||
LV | 22.05.2019 | ||
NL | 22.05.2019 | ||
RO | 22.05.2019 | ||
RS | 22.05.2019 | ||
SE | 22.05.2019 | ||
SK | 22.05.2019 | ||
SM | 22.05.2019 | ||
BG | 22.08.2019 | ||
NO | 22.08.2019 | ||
GR | 23.08.2019 | ||
PT | 22.09.2019 | ||
Précédent [2020/12] | AL | 22.05.2019 | |
AT | 22.05.2019 | ||
CZ | 22.05.2019 | ||
DK | 22.05.2019 | ||
EE | 22.05.2019 | ||
ES | 22.05.2019 | ||
FI | 22.05.2019 | ||
HR | 22.05.2019 | ||
IT | 22.05.2019 | ||
LT | 22.05.2019 | ||
LV | 22.05.2019 | ||
NL | 22.05.2019 | ||
RO | 22.05.2019 | ||
RS | 22.05.2019 | ||
SE | 22.05.2019 | ||
SK | 22.05.2019 | ||
BG | 22.08.2019 | ||
NO | 22.08.2019 | ||
GR | 23.08.2019 | ||
PT | 22.09.2019 | ||
Précédent [2020/11] | AL | 22.05.2019 | |
AT | 22.05.2019 | ||
CZ | 22.05.2019 | ||
DK | 22.05.2019 | ||
EE | 22.05.2019 | ||
ES | 22.05.2019 | ||
FI | 22.05.2019 | ||
HR | 22.05.2019 | ||
LT | 22.05.2019 | ||
LV | 22.05.2019 | ||
NL | 22.05.2019 | ||
RO | 22.05.2019 | ||
RS | 22.05.2019 | ||
SE | 22.05.2019 | ||
SK | 22.05.2019 | ||
BG | 22.08.2019 | ||
NO | 22.08.2019 | ||
GR | 23.08.2019 | ||
PT | 22.09.2019 | ||
Précédent [2020/10] | AL | 22.05.2019 | |
AT | 22.05.2019 | ||
CZ | 22.05.2019 | ||
DK | 22.05.2019 | ||
ES | 22.05.2019 | ||
FI | 22.05.2019 | ||
HR | 22.05.2019 | ||
LT | 22.05.2019 | ||
LV | 22.05.2019 | ||
NL | 22.05.2019 | ||
RO | 22.05.2019 | ||
RS | 22.05.2019 | ||
SE | 22.05.2019 | ||
BG | 22.08.2019 | ||
NO | 22.08.2019 | ||
GR | 23.08.2019 | ||
PT | 22.09.2019 | ||
Précédent [2020/09] | AL | 22.05.2019 | |
CZ | 22.05.2019 | ||
DK | 22.05.2019 | ||
ES | 22.05.2019 | ||
FI | 22.05.2019 | ||
HR | 22.05.2019 | ||
LT | 22.05.2019 | ||
LV | 22.05.2019 | ||
NL | 22.05.2019 | ||
RS | 22.05.2019 | ||
SE | 22.05.2019 | ||
BG | 22.08.2019 | ||
NO | 22.08.2019 | ||
GR | 23.08.2019 | ||
PT | 22.09.2019 | ||
Précédent [2019/51] | AL | 22.05.2019 | |
ES | 22.05.2019 | ||
FI | 22.05.2019 | ||
HR | 22.05.2019 | ||
LT | 22.05.2019 | ||
LV | 22.05.2019 | ||
NL | 22.05.2019 | ||
RS | 22.05.2019 | ||
SE | 22.05.2019 | ||
BG | 22.08.2019 | ||
NO | 22.08.2019 | ||
GR | 23.08.2019 | ||
PT | 22.09.2019 | ||
Précédent [2019/50] | AL | 22.05.2019 | |
ES | 22.05.2019 | ||
FI | 22.05.2019 | ||
HR | 22.05.2019 | ||
LT | 22.05.2019 | ||
LV | 22.05.2019 | ||
NL | 22.05.2019 | ||
RS | 22.05.2019 | ||
SE | 22.05.2019 | ||
NO | 22.08.2019 | ||
GR | 23.08.2019 | ||
PT | 22.09.2019 | ||
Précédent [2019/49] | AL | 22.05.2019 | |
ES | 22.05.2019 | ||
FI | 22.05.2019 | ||
HR | 22.05.2019 | ||
LT | 22.05.2019 | ||
NL | 22.05.2019 | ||
SE | 22.05.2019 | ||
NO | 22.08.2019 | ||
PT | 22.09.2019 | ||
Précédent [2019/48] | ES | 22.05.2019 | |
FI | 22.05.2019 | ||
LT | 22.05.2019 | ||
SE | 22.05.2019 | ||
NO | 22.08.2019 | ||
PT | 22.09.2019 | ||
Précédent [2019/47] | ES | 22.05.2019 | |
FI | 22.05.2019 | ||
LT | 22.05.2019 | ||
NO | 22.08.2019 | Cité dans | Recherche internationale | [A]EP0949318 (AGIP PETROLI [IT]) [A] 1-31 * abstract * * paragraphs [0012] - [0035] *; | [A]US2009225929 (GENTA MINORU [JP], et al) [A] 1-31 * abstract ** paragraphs [0020] - [0046] *; | [A]US2012031096 (ULAS ACIKGOZ SAADET [US], et al) [A] 1-31 * abstract * * paragraphs [0007] - [0009] - [0 25] - [0032] * |