EP3344284 - COMPOSITIONS À BASE DE CELLULES IMMUNITAIRES ET LEURS PROCÉDÉS D'UTILISATION [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | L'examen est en cours Statut actualisé le 21.04.2020 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 08.06.2018 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 11.03.2017 | Dernier événement Tooltip | 12.07.2024 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Memorial Sloan Kettering Cancer Center 1275 York Avenue New York, NY 10065 / US | [2018/28] | Inventeur(s) | 01 /
ADUSUMILLI, Prasad, S. 530 East 76th Street Apt. 27k New York, NY 10021 / US | 02 /
SADELAIN, Michel 15 West 84th Str 2C New York, NY 10024 / US | [2019/34] |
Précédent [2018/28] | 01 /
ADUSUMILLI, Prasad, S. 530 East 76th Street Apt. 27k New York, NY 10021 / US | ||
02 /
SADELAIN, Michel 444 Central Park West 8h New York, NY 10025 / US | Mandataire(s) | Jones Day Rechtsanwälte, Attorneys-at-Law, Patentanwälte Prinzregentenstrasse 11 80538 München / DE | [2018/28] | Numéro de la demande, date de dépôt | 16767094.2 | 02.09.2016 | [2018/28] | WO2016US50128 | Numéro de priorité, date | US201562214809P | 04.09.2015 Format original publié: US 201562214809 P | [2018/28] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2017040945 | Date: | 09.03.2017 | Langue: | EN | [2017/10] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3344284 | Date: | 11.07.2018 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 09.03.2017, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2018/28] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 09.03.2017 | Classification | IPC: | A61K39/00, A61K35/17, C07K14/705, C07K14/725, C12N5/0783 | [2018/28] | CPC: |
C07K14/7051 (EP,US);
A61K2239/38 (EP,US);
A61K2239/46 (EP,US);
A61K2239/55 (EP,US);
A61K35/28 (EP,US);
A61K38/177 (EP,US);
A61K38/1774 (EP,US);
A61K38/193 (EP,US);
A61K38/2013 (EP,US);
A61K38/4873 (EP,US);
A61K39/39558 (US);
A61K39/4611 (EP,US);
A61K39/4631 (EP,US);
A61K39/464402 (EP,US);
A61K39/464411 (EP,US);
A61K39/464468 (EP,US);
A61K39/464495 (EP,US);
A61P35/00 (EP,US);
C07K14/70503 (EP,US);
C07K14/70517 (EP,US);
C07K14/70521 (EP,US);
C07K14/70578 (US);
C07K16/30 (EP,US);
C07K16/3069 (US);
C12N5/0636 (EP,US);
C12N5/0638 (EP,US);
C12N9/6472 (EP,US);
C12Y304/22062 (EP,US);
A61K38/00 (EP,US);
C07K2317/622 (EP,US);
C07K2319/02 (US);
C07K2319/03 (EP,US);
C07K2319/33 (EP,US);
| C-Set: |
A61K38/193, A61K2300/00 (US,EP);
A61K38/2013, A61K2300/00 (EP,US) | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2018/28] | Titre | Allemand: | IMMUNZELLZUSAMMENSETZUNGEN UND VERFAHREN ZUR VERWENDUNG | [2018/28] | Anglais: | IMMUNE CELL COMPOSITIONS AND METHODS OF USE | [2018/28] | Français: | COMPOSITIONS À BASE DE CELLULES IMMUNITAIRES ET LEURS PROCÉDÉS D'UTILISATION | [2018/28] | Entrée dans la phase régionale | 02.03.2018 | Taxe nationale de base payée | 02.03.2018 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 02.03.2018 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 02.03.2018 | Requête en examen déposée [2018/28] | 02.03.2018 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 22.10.2018 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 24.04.2020 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 23.10.2020 | Réponse à une notification de la division dexamen | 21.06.2022 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 18.10.2022 | Réponse à une notification de la division dexamen | Taxes payées | Taxe annuelle | 11.09.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 13.09.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 14.09.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 15.09.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 18.07.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 13.07.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 11.07.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 09 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [XI]WO2013019615 (UNIV PENNSYLVANIA [US], et al); | [E]WO2016138846 (SHANGHAI SIDANSAI BIOTECHNOLOGY CO LTD [CN]); | par le demandeur | US4956778 | US5091513 | US5132405 | US5399346 | US2005196754 | US7446190 | US8357783 | US2013071414 | WO2014055668 | US8802374 | WO2015188141 |