EP3353207 - SCHÉMA POSOLOGIQUE DE COMBINAISON D'ANTICORPS ANTI-CD20 ET D'ANTICORPS ANTI-BLYS [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | L'examen est en cours Statut actualisé le 27.04.2020 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 29.06.2018 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 01.04.2017 | ||
Précédent | inconnu Statut actualisé le 16.12.2016 | Dernier événement Tooltip | 24.01.2024 | Changement - mandataire | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés GlaxoSmithKline Intellectual Property Management Limited 980 Great West Road Brentford, Middlesex TW8 9GS / GB | Pour tous les Etats désignés GlaxoSmithKline Intellectual Property Limited 980 Great West Road Brentford, Middlesex TW8 9GS / GB | [2023/19] |
Précédent [2018/31] | Pour tous les Etats désignés GlaxoSmithKline Intellectual Property Management Limited 980 Great West Road Brentford, Middlesex TW8 9GS / GB | Inventeur(s) | 01 /
HENDERSON, Robert B. GlaxoSmithKline Gunnels Wood Road Stevenage Hertfordshire SG1 2NY / GB | [2018/31] | Mandataire(s) | Hitchcock, Lucy Rose GlaxoSmithKline Global Patents (CN925.1) 980 Great West Road Brentford, Middlesex TW8 9GS / GB | [N/P] |
Précédent [2018/31] | Lee, Alison Lesley GlaxoSmithKline Global Patents (CN925.1) 980 Great West Road Brentford, Middlesex TW8 9GS / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 16770261.2 | 21.09.2016 | [2018/31] | WO2016EP72443 | Numéro de priorité, date | GB20150016836 | 23.09.2015 Format original publié: GB 201516836 | [2018/31] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2017050833 | Date: | 30.03.2017 | Langue: | EN | [2017/13] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3353207 | Date: | 01.08.2018 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 30.03.2017, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2018/31] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 30.03.2017 | Classification | IPC: | C07K16/28, A61P37/00 | [2018/31] | CPC: |
C07K16/2887 (EP,KR,US);
C07K16/2875 (EP,KR,US);
A61P37/02 (EP,US);
A61K2039/507 (KR,US);
C07K2317/76 (KR,US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2018/31] | Etats autorisant l'extension | BA | 19.03.2018 | ME | 19.03.2018 | Titre | Allemand: | DOSIERSCHEMA DER KOMBINATION VON ANTI-CD20- UND ANTI-BLYS-ANTIKÖRPERN | [2018/31] | Anglais: | DOSING REGIMEN OF COMBINATION OF ANTI-CD20 AND ANTI-BLYS ANTIBODIES | [2018/31] | Français: | SCHÉMA POSOLOGIQUE DE COMBINAISON D'ANTICORPS ANTI-CD20 ET D'ANTICORPS ANTI-BLYS | [2018/31] | Entrée dans la phase régionale | 19.03.2018 | Taxe nationale de base payée | 19.03.2018 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 19.03.2018 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 19.03.2018 | Requête en examen déposée [2018/31] | 19.03.2018 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 31.10.2018 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 30.04.2020 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 29.10.2020 | Réponse à une notification de la division dexamen | Taxes payées | Taxe annuelle | 11.09.2018 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 11.09.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 11.09.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 21.09.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 21.09.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 20.09.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 08 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [I]WO2005005462 (GENENTECH INC [US], et al); |